天宸金融,成立于2013年初,系中铁中基供应链(集团)旗下企业。以供应链金融模式为导向,以服务实体经济为宗旨,为产业及上下游企业提供全方位流动资金支持,产业投资经验和资源,以及金融服务解决方案。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座12层1单元1501
- 固定电话:
- 010-52326969 未核实,仅供参考
- 经理:
- 岑鹏
- 电子邮件:
- postmaster@tianchenfinance.com
- 邮政编码:
- 100124
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司 |
简称: | 天宸盛泰 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;接受委托从事票据中介外包服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的... |
营业执照号码: | 110106015565176 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-01-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年01月21日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 3000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 金融服务公司 » 东城区金融服务公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区东四 |
顺企编码: | 27734426 |
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
重庆科环资产管理有限公司 | 70% | 人民币2100.0万元 |
王荣荣 | 30% | 人民币900.0万元 |
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 重庆科环资产管理有限公司 企业法人 [新增] 王荣荣 自然人股东 | 中铁中基供应链集团有限公司 法人股东 [退出] 王荣荣 自然人股东 | 2019-01-23 |
投资人 | 重庆科环资产管理有限公司 企业法人 [新增] 王荣荣 自然人股东 | 中铁中基供应链服务有限公司 法人股东 [退出] 王荣荣 自然人股东 | 2019-01-23 |
住所 | 北京市朝阳区东四环中路82号3座23层2706 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座12层1单元1501 | 2019-01-23 |
董事 经理 监事 | 孟晨 董事长; 李庆振 董事; 岑鹏 董事; 王荣荣 董事; 金翔 董事; [新增] 岑鹏 经理; 庄涛 监事会主席; 姜旭华 监事; 常凯芳 监事 | 孟晨 董事长; 王荣荣 董事; 白宇 董事; [退出] 岑鹏 董事; 李庆振 董事; 岑鹏 经理; 庄涛 监事会主席; 常凯芳 监事; 姜旭华 监事 | 2018-09-03 |
董事 经理 监事 | 常凯芳, 姜旭华, 金翔, [新增] 李庆振, 孟晨, 王荣荣, 庄涛, 岑鹏* | 白宇, [退出] 常凯芳, 姜旭华, 李庆振, 孟晨, 王荣荣, 庄涛, 岑鹏* | 2018-09-03 |
董事 经理 监事 | 孟晨 董事长 王荣荣 董事 岑鹏* 董事 金翔 董事 [新增] 李庆振 董事 岑鹏* 经理 庄涛 监事会主席 姜旭华 监事 常凯芳 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 孟晨 董事长 李庆振 董事 白宇 董事 [退出] 王荣荣 董事 岑鹏* 董事 岑鹏* 经理 庄涛 监事会主席 姜旭华 监事 常凯芳 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-09-03 |
股东改变姓名或名称 | 中铁中基供应链集团有限公司 法人股东 [名称变更] 王荣荣 自然人股东 | 中铁中基供应链服务有限公司 法人股东 王荣荣 自然人股东 | 2017-09-29 |
股东改变姓名或名称 | 中铁中基供应链集团有限公司 [名称变更] 王荣荣 | 中铁中基供应链服务有限公司 王荣荣 | 2017-09-29 |
股东改变姓名或名称 | 中铁中基供应链集团有限公司 [新增] 王荣荣 [新增] | 赵耘 [退出] | 2017-09-29 |
投资人 | 中铁中基供应链服务有限公司 法人股东 [新增] 王荣荣 自然人股东 | 中铁中基(青岛)供应链管理有限公司 法人股东 [退出] 王荣荣 自然人股东 | 2017-03-24 |
投资人 | 中铁中基供应链服务有限公司,法人股东; 王荣荣,自然人股东; | 中铁中基(青岛)供应链管理有限公司,法人股东; 王荣荣,自然人股东; | 2017-03-24 |
注册资本 | 3000 万元 | 500 万元 | 2016-01-29 |
投资人 | 中铁中基(青岛)供应链管理有限公司,法人股东; 王荣荣,自然人股东; | 王荣荣,自然人股东; 陈宇宁,自然人股东; 岑鹏,自然人股东; | 2016-01-29 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-01-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 孟晨,董事长; 王荣荣,董事; 白宇,董事; 李庆振,董事; 庄涛,监事会主席; 姜旭华,监事; 常凯芳,监事; | 高竹,监事; | 2016-01-29 |
注册资本 | 3000( + 500% ) | 500 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 孟晨 董事长; [新增] 白宇 董事; [新增] 岑鹏 董事; [新增] 王荣荣 董事; [新增] 李庆振 董事; [新增] 岑鹏 经理; [新增] 庄涛 监事会主席; [新增] 姜旭华 监事; [新增] 常凯芳 监事 [新增] | 赵耘 执行董事; [退出] 赵耘 经理; [退出] 高竹 监事 [退出] | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 白宇, [新增] 常凯芳, [新增] 姜旭华, [新增] 李庆振, [新增] 孟晨, [新增] 王荣荣, [新增] 庄涛, [新增] 岑鹏* | 陈宇宁, [退出] 岑鹏* | 2016-01-29 |
注册资本 | 3000万( + 500% ) | 500万 | 2016-01-29 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 孟晨 董事长 [新增] 王荣荣 董事 [新增] 白宇 董事 [新增] 李庆振 董事 [新增] 岑鹏* 董事 [新增] 岑鹏* 经理 [新增] 庄涛 监事会主席 [新增] 姜旭华 监事 [新增] 常凯芳 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 赵耘* 执行董事 [退出] 赵耘* 经理 [退出] 高竹 监事 [退出] | 2016-01-29 |
注册资本 | 3000万元( + 500% ) | 500万元 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 孟晨 董事长 [新增] 王荣荣 董事 [新增] 白宇 董事 [新增] 李庆振 董事 [新增] 岑鹏* 董事 [新增] 岑鹏* 经理 [新增] 庄涛 监事会主席 [新增] 姜旭华 监事 [新增] 常凯芳 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 赵耘* 执行董事 [退出] 赵耘* 经理 [退出] 高竹 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-29 |
投资人 | 中铁中基(青岛)供应链管理有限公司 法人股东 [新增] 王荣荣 自然人股东 | 王荣荣 自然人股东 陈宇宁 自然人股东 [退出] 岑鹏 自然人股东 [退出] | 2016-01-29 |
住所 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座12层1单元1501 | 北京市丰台区菜户营西路17号220室 | 2016-01-29 |
经营范围 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;接受委托从事票据中介外包服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;接受委托从事票据中介外包服务。 | 2015-10-26 |
实收资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2013-05-30 |
注册资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2013-05-30 |
实收资本 | 500 万元( + 4900% ) | 10 万元 | 2013-05-30 |
注册资本 | 500万元( + 4900% ) | 10万元 | 2013-05-30 |
法定代表人 | 岑鹏 | 赵耘 | 2013-05-30 |
企业名称 | 天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司 | 明云(北京)金融服务外包有限公司 | 2013-05-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-05-30 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 王荣荣 300 自然人股东 [新增] 陈宇宁 150 自然人股东 [新增] 岑鹏 50 自然人股东 [新增] | 赵耘 10 自然人股东 [退出] | 2013-05-30 |
注册资本 | 500 万元 | 10 万元 | 2013-05-30 |
实收资本(金) | 500 万元 | 10 万元 | 2013-05-30 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 2013-05-30 |
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孟晨 | 董事长 |
白宇 | 董事 |
李庆振 | 董事 |
王荣荣 | 董事 |
庄涛 | 监事会主席 |
常凯芳 | 监事 |
姜旭华 | 监事 |
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22725075 | 檀实证券 TAN SHI SECURITIES | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724800 | 檀实证券 檀 TAN SHI SECURITIES | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724773 | 檀实证券 TAN SHI SECURITIES | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724283 | 天宸证券 TIAN CHEN SECURITIES | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724092 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22723596 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724142 | 檀实证券 TAN SHI SECURITIES | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724137 | 天宸证券 TIAN CHEN SECURITIES | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724612 | 天宸证券 TIAN CHEN SECURITIES | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22723887 | 檀实证券 TAN SHI SECURITIES | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22725048 | 图形 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724373 | 天宸证券 TIAN CHEN SECURITIES | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724672 | 天宸证券 TIAN CHEN SECURITIES | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724886 | 天宸证券 TIAN CHEN SECURITIES | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724470 | 檀实证券 檀 TAN SHI SECURITIES | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
22724976 | 图形 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-23 | |
19141529 | TIAN CHEN FINANCE | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-02-23 | |
19141597 | 天宸金融 | 金融物管 | 36 | 等待打印受理通知书 | 2016-02-23 | |
18517021 | 宸聿金服 CHEN YU SERVICE | 金融物管 | 36 | 商标注册申请完成 | 2015-12-04 | |
18516948 | 天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请完成 | 2015-12-04 | |
18517151 | 天宸金融 TIAN CHEN FINANCE | 36 | ||||
18517090 | 宸沃资产 CHEN WO INVESTMENT | 36 | ||||
18517067 | 宸沃资产 CHEN WO INVESTMENT | 36 | ||||
18517190 | 宸聿金服 CHEN YU SERVICE | 35 | ||||
18517124 | 天宸金融 TIAN CHEN FINANCE | 36 | ||||
18516921 | 天宸盛泰 天宸盛泰 (北京)金融服务外包有限公司 TIAN CHEN FINANCE | 36 | ||||
18516876 | 天宸盛泰 (北京)金融服务外包有限公司 TIAN CHEN FINANCE | 35 | ||||
18516856 | 天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司 天宸盛泰 TIAN CHEN FINANCE | 35 | ||||
18517024 | 宸聿金服 CHEN YU SERVICE | 35 | ||||
18517040 | 宸聿金服 CHEN YU SERVICE | 36 |
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
青岛天宸信泰财富管理有限公司 | 杨乐 | 山东省青岛市市南区山东路6号甲华润大厦B座2902室 | 100% |
天宸信泰(北京)信息咨询有限公司 | 白宇 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座12层2单元1503 | 100% |
上海宸沃资产管理有限公司 | 白宇 | 上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J138室 | 100% |
上海宸聿金融信息服务有限公司 | 岑鹏 | 上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J129室 | 100% |
上海及润资产管理中心 | 天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司 | 上海市嘉定区陈翔路88号1幢3层B区2147室 | 10.0% |
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司常州分公司 | ||
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司山东分公司 | 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场10号楼2-1101 | 2013-07-09 00:00:00.000 |
天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司湖北分公司 | 武汉经济技术开发区车城东路160号4层405、407、408室 | 2017-02-23 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
员工关系主管 | 8001-10000 | 本科 | 2018-04-27 | |
投后项目管理岗 | 20001-30000 | 本科 | 岗位职责:1、随时关注最新的国家宏观经济... | 2018-02-26 |
投资项目审核岗 | 6001-8000 | 本科 | 岗位职责:1、随时关注最新的国家宏观经济... | 2018-02-26 |
清算专员 | 6000-9000 | 大专 | 岗位职责:1、配合风险控制部门制定清结算... | 2018-02-26 |
商业研究岗 | 20001-30000 | 本科 | 岗位职责:1、收集国内重点行业市场及商业... | 2018-02-26 |
商务经理(德语翻译) | 20001-3000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
速录员 | 6001-8000元 | 大专 |
... | 2016-12-30 |
资深风控经理 | 20001-3000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
财富管理部财富经理(初级、中级、高级) | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-30 |
财富管理部电话销售(经理及主管) | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-30 |
本页是 [天宸盛泰(北京)金融服务外包有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关金融服务公司