靖烨投资集团有限公司靖烨投资集团有限公司于2011年2月注册于北京。公司以集团化管控模式运营旗下近二十家全资或控股、参股子公司,净资产超过20亿元人民币。公司前身山西靖烨投资集团成立于2008年10月。公司业务遍布北京、上海、山西、河北、云南、河南等国内大中型城市以及英国、澳洲、斐济等。
作为一家专业化的投资及投资管理机构,靖烨坚守价值投资的核心理念,致力于挖掘生物工程、大众消费、旅游地产、产业金融、节能环保、影视文化产业等领域中具有核心竞争力的高成长型和成熟期未上市的中小创新型企业,为其提供资金与个性化的增值服务。帮助所投资企业完善公司治理架构,优化风险控制机制,提高经营管理水平,提升公司核心竞争力,实现可持续发展,Zui终实现企业价值和社会价值的Zui大化。投资方式主要以PRE-IPO投资、短期项目投资、对外联合投资等。
靖烨积极利用自身庞大资源与市场渠道,为企业进入国内、国际资本市场打开“快速通道”,籍此分享经济高速增长所带来的丰厚收益,获取投资的稳定回报。
靖烨在实现自身价值Zui大化的同时,积极履行社会责任。公司累计缴纳税金上亿元;定向全额赞助33名贫困大学生完成学业;投资3亿多元人民币对历史古迹“王家大院”中的“崇宁堡”进行修建,并改造成五星级度假酒店。同时,累计投资上亿元支持国家相关领域高端技术的升级改造。
作为一家专业化的投资及投资管理机构,靖烨坚守价值投资的核心理念,致力于挖掘生物工程、大众消费、旅游地产、产业金融、节能环保、影视文化产业等领域中具有核心竞争力的高成长型和成熟期未上市的中小创新型企业,为其提供资金与个性化的增值服务。帮助所投资企业完善公司治理架构,优化风险控制机制,提高经营管理水平,提升公司核心竞争力,实现可持续发展,Zui终实现企业价值和社会价值的Zui大化。投资方式主要以PRE-IPO投资、短期项目投资、对外联合投资等。
靖烨积极利用自身庞大资源与市场渠道,为企业进入国内、国际资本市场打开“快速通道”,籍此分享经济高速增长所带来的丰厚收益,获取投资的稳定回报。
靖烨在实现自身价值Zui大化的同时,积极履行社会责任。公司累计缴纳税金上亿元;定向全额赞助33名贫困大学生完成学业;投资3亿多元人民币对历史古迹“王家大院”中的“崇宁堡”进行修建,并改造成五星级度假酒店。同时,累计投资上亿元支持国家相关领域高端技术的升级改造。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市北京经济技术开发区景园北街2号7幢7-1
- 固定电话:
- 010-83388088-821 未核实,仅供参考
- 经理:
- 吴靖宇
- 电子邮件:
- wangying@jingyegroup.cn
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-83388088-821 |
电子邮箱 | handongwei@jingyegroup.cn |
手机号码 | 186****6679 |
电子邮箱 | hdw3396968@163.com |
电子邮箱 | wangying@jingyegroup.cn |
座机号码 | 010-83388088-851 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 靖烨投资集团有限公司 |
简称: | 靖烨投资集团 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资;投资管理、资产管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备(不含小汽车)、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、金属材料。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保... |
营业执照号码: | 110302013595698 |
发证机关: | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年02月14日 |
职员人数: | 500人 |
注册资本: | 30000 万元 人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.jingyegroup.cn |
所属分类: | 证券投资业 » 朝阳区证券投资业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区三里屯 |
顺企编码: | 27734786 |
靖烨投资集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴靖宇 | 90% | 人民币27000万元 |
吴生寅 | 10% | 人民币3000.0万元 |
靖烨投资集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 吴靖宇*,吴君宇,吴梦侠,吴生寅,吴新宇 | 李续,吴靖宇*,吴君宇,吴生寅,吴新宇 | 2020-10-27 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 吴梦侠 董事 3 吴新宇 董事 4 吴君宇 董事 5 吴新宇 经理 6 吴生寅 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 吴君宇 董事 4 吴新宇 董事 5 吴新宇 经理 6 吴生寅 监事 | 2020-10-27 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇*, 吴君宇, 吴梦侠, [新增] 吴生寅, 吴新宇 | 李续, [退出] 吴靖宇*, 吴君宇, 吴生寅, 吴新宇 | 2020-10-27 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇* 董事长 吴梦侠 董事 [新增] 吴新宇 董事 吴君宇 董事 吴新宇 经理 吴生寅 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 [退出] 吴君宇 董事 吴新宇 董事 吴新宇 经理 吴生寅 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-10-27 |
董事 经理 监事 | 李续,吴靖宇*,吴君宇,吴生寅,吴新宇 | 韩东伟,李长忠,李续,齐良泉,吴靖宇*,吴君宇 | 2017-12-21 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 吴君宇 董事 4 吴新宇 董事 5 吴新宇 经理 6 吴生寅 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 李长忠 董事 4 齐良泉 董事 5 吴君宇 董事 6 李长忠 经理 7 韩东伟 监事 | 2017-12-21 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇 董事长; 李续 副董事长; 吴君宇 董事; 吴新宇 董事; [新增] 吴新宇 经理; [新增] 吴生寅 监事 [新增] | 吴靖宇 董事长; 李续 副董事长; 李长忠 董事; [退出] 齐良泉 董事; [退出] 吴君宇 董事; 李长忠 经理; [退出] 韩东伟 监事 [退出] | 2017-12-21 |
董事 经理 监事 | 李续, 吴靖宇*, 吴君宇, 吴生寅, [新增] 吴新宇 [新增] | 韩东伟, [退出] 李长忠, [退出] 李续, 齐良泉, [退出] 吴靖宇*, 吴君宇 | 2017-12-21 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 吴新宇 董事 [新增] 吴君宇 董事 吴新宇 经理 [新增] 吴生寅 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 齐良泉 董事 [退出] 李长忠 董事 [退出] 吴君宇 董事 李长忠 经理 [退出] 韩东伟 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-21 |
董事 经理 监事 | 韩东伟,李长忠,李续,齐良泉,吴靖宇*,吴君宇 | Joyce Wong,韩东伟,李长忠,李续,齐良泉,吴靖宇*,吴君宇,吴生寅 | 2016-06-29 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 齐良泉 董事 4 李长忠 董事 5 吴君宇 董事 6 李长忠 经理 7 韩东伟 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 齐良泉 董事 4 吴君宇 董事 5 吴生寅 董事 6 Joyce Wong 董事 7 李长忠 董事 8 李长忠 经理 9 韩东伟 监事 | 2016-06-29 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇 董事长; 李续 副董事长; 李长忠 董事; 齐良泉 董事; 吴君宇 董事; 李长忠 经理; 韩东伟 监事 | 吴靖宇 董事长; 李续 副董事长; Joyce Wong 董事; [退出] 李长忠 董事; 齐良泉 董事; 吴生寅 董事; [退出] 吴君宇 董事; 李长忠 经理; 韩东伟 监事 | 2016-06-29 |
董事 经理 监事 | 韩东伟, 李长忠, 李续, 齐良泉, 吴靖宇*, 吴君宇 | Joyce Wong, [退出] 韩东伟, 李长忠, 李续, 齐良泉, 吴靖宇*, 吴君宇, 吴生寅 [退出] | 2016-06-29 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 齐良泉 董事 李长忠 董事 吴君宇 董事 李长忠 经理 韩东伟 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 齐良泉 董事 吴君宇 董事 吴生寅 董事 [退出] Joyce Wong 董事 [退出] 李长忠 董事 李长忠 经理 韩东伟 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 李续,副董事长; 齐良泉,董事; 李长忠,董事; 吴君宇,董事; 李长忠,经理; 韩东伟,监事; | 李续,副董事长; 齐良泉,董事; 吴君宇,董事; 吴生寅,董事; Joyce Wong,董事; 李长忠,董事; 李长忠,经理; 韩东伟,监事; | 2016-06-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 李续,副董事长; 齐良泉,董事; 吴君宇,董事; 吴生寅,董事; Joyce Wong,董事; 李长忠,董事; 李长忠,经理; 韩东伟,监事; | 李续,副董事长; 齐良泉,董事; 东东,董事; 吴生寅,董事; 李长忠,董事; 吴君宇,董事; 李长忠,经理; 刘玉英,监事; | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | Joyce Wong,韩东伟,李长忠,李续,齐良泉,吴靖宇*,吴君宇,吴生寅 | 东东,李长忠,李续,刘玉英,齐良泉,吴靖宇*,吴君宇,吴生寅 | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 Joyce Wong 董事 4 李长忠 董事 5 齐良泉 董事 6 吴生寅 董事 7 吴君宇 董事 8 李长忠 经理 9 韩东伟 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 李长忠 董事 4 吴生寅 董事 5 东东 董事 6 吴君宇 董事 7 齐良泉 董事 8 李长忠 经理 9 刘玉英 监事 | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇 董事长; 李续 副董事长; Joyce Wong 董事; [新增] 李长忠 董事; 齐良泉 董事; 吴生寅 董事; 吴君宇 董事; 李长忠 经理; 韩东伟 监事 [新增] | 吴靖宇 董事长; 李续 副董事长; 李长忠 董事; 吴生寅 董事; 东东 董事; [退出] 吴君宇 董事; 齐良泉 董事; 李长忠 经理; 刘玉英 监事 [退出] | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | Joyce Wong, [新增] 韩东伟, [新增] 李长忠, 李续, 齐良泉, 吴靖宇*, 吴君宇, 吴生寅 | 东东, [退出] 李长忠, 李续, 刘玉英, [退出] 齐良泉, 吴靖宇*, 吴君宇, 吴生寅 | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 齐良泉 董事 吴君宇 董事 吴生寅 董事 Joyce Wong 董事 [新增] 李长忠 董事 李长忠 经理 韩东伟 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 齐良泉 董事 东东 董事 [退出] 吴生寅 董事 李长忠 董事 吴君宇 董事 李长忠 经理 刘玉英 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-19 |
登记管辖变更 | 北京市市场监督管理局 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 2014-12-30 |
登记管辖变更 | 北京市局 | 开发区分局 | 2014-12-30 |
企业名称 | 靖烨投资集团有限公司 | 靖烨(北京)投资有限公司 | 2014-12-30 |
登记管辖变更 | 北京市工商行政管理局 | 开发区分局 | 2014-12-30 |
投资人 | 吴靖宇,自然人股东; 吴生寅,自然人股东; | 吴靖宇,自然人股东; 刘玉英,自然人股东; | 2014-11-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 李续,副董事长; 吴君宇,董事; 吴生寅,董事; 齐良泉,董事; 李长忠,董事; 东东,董事; 李长忠,经理; 刘玉英,监事; | 刘玉英,监事; | 2014-11-15 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 董事长 2 李续 副董事长 3 吴君宇 董事 4 吴生寅 董事 5 齐良泉 董事 6 李长忠 董事 7 东东 董事 8 李长忠 经理 9 刘玉英 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴靖宇* 执行董事 2 吴靖宇* 经理 3 刘玉英 监事 | 2014-11-15 |
董事 经理 监事 | 东东,李长忠,李续,刘玉英,齐良泉,吴靖宇*,吴君宇,吴生寅 | 刘玉英,吴靖宇* | 2014-11-15 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇 董事长; 李续 副董事长; [新增] 东东 董事; [新增] 李长忠 董事; [新增] 齐良泉 董事; [新增] 吴生寅 董事; [新增] 吴君宇 董事; [新增] 李长忠 经理; [新增] 刘玉英 监事 | 吴靖宇 执行董事; 吴靖宇 经理; 刘玉英 监事 | 2014-11-15 |
董事 经理 监事 | 东东, [新增] 李长忠, [新增] 李续, [新增] 刘玉英, 齐良泉, [新增] 吴靖宇*, 吴君宇, [新增] 吴生寅 [新增] | 刘玉英, 吴靖宇* | 2014-11-15 |
法定代表人 | 吴靖宇 | 吴靖宇 | 2014-11-15 |
董事 经理 监事 | 吴靖宇* 董事长 李续 副董事长 [新增] 吴君宇 董事 [新增] 吴生寅 董事 [新增] 齐良泉 董事 [新增] 李长忠 董事 [新增] 东东 董事 [新增] 李长忠 经理 [新增] 刘玉英 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 吴靖宇* 执行董事 吴靖宇* 经理 刘玉英 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-11-15 |
投资人 | 吴靖宇 自然人股东 吴生寅 自然人股东 [新增] | 吴靖宇 自然人股东 刘玉英 自然人股东 [退出] | 2014-11-15 |
靖烨投资集团有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴靖宇 | 董事长 |
李续 | 副董事长 |
李长忠 | 董事 |
齐良泉 | 董事 |
吴君宇 | 董事 |
李长忠 | 经理 |
韩东伟 | 监事 |
靖烨投资集团有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
17109496 | 靖烨集团 JINGYE GROUP | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2015-06-03 | |
9875851 | 靖烨投资 JINGYE INVESTMENT | 餐饮住宿 | 43 | 商标已注册 | 2011-08-22 | |
9875898 | 靖烨投资 JINGYE INVESTMENT | 金融物管 | 36 | 商标已注册 | 2011-08-22 | |
9875928 | 靖烨投资 JINGYE INVESTMENT | 建筑修理 | 37 | 商标已注册 | 2011-08-22 |
靖烨投资集团有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
云南靖烨投资有限公司 | 吴靖宇 | 云南省昆明经济技术开发区经东路17-3号云南高原生物资源开发有限公司第五层办公室 | 70.0% |
晋中市靖烨商务酒店有限公司 | 吴君宇 | 晋中开发区汇通路341号二层 | 10.0% |
北京功大靖烨科技有限公司 | 吴新宇 | 北京市丰台区西四环南路88号129室(园区) | 95.00% |
靖烨(上海)投资有限公司 | 吴靖宇 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢2层204-35室 | 25.00% |
上海丹墀投资管理有限公司 | 李长忠 | 上海市青浦区新达路1218号2幢一层M区112室 | 51.00% |
靖烨投资集团有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
山西靖烨投资集团有限公司 | 太原市尖草坪区新兰路78号天朗美域接待中心三层A区 | 2008-10-29 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
海外旅游地产总工程师 | 20000-4000 | 本科 |
... | 2016-12-09 |
地产工程技术翻译(外派:斐济) | 12000-2000 | 本科 |
... | 2016-12-09 |
本页是 [靖烨投资集团有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关证券投资业