天首集团简介:
天首集团是一家集投资银行业务、创业投资、私募基金与第三方理财产品发行于一体的准金融控股集团,旗下汇聚基金管理公司,创投公司、投资担保公司等、已投资一批实业项目,控股多家上市公司和资源。
采取多渠道融资的方式为企业项目融通资金,在中小企业的资金运作中发挥应有的作用。以专业理财产品投资顾问服务为主,专注于机构及高净值私人客户的全方位理财规划,提供的服务包括信托产品、私募证券基金和私募股权基金等金融理财产品...即含盖机构及家庭资产配置方案,目前已管理资产400亿元人民币以上。
在完善组织结构设计、内控体系制度的基础下,增设“风控委员会”、“管控委员会”、“决策委员会”,以保证公司投行项目运作,产品设计的合理、合规、严谨性,进而保证资金的安全性。
公司自2007年11月成立以来,精于管理,尊重人才,已经打造出一支高素质专业投融资管理团队,能够为投资者提供多领域,全方位的高品质金融服务。
核心竞争力:
公司倡导“专业人做专业事”的用人理念,“勤勉、进取、雷厉风行”的行为作风,拥有一大批专业度过硬,工作勤勉、负责的员工。其中基金经理、投资管理人员平均金融从业时间10年,风控、研发、审计、人力资源、行政等职能岗人员全部具有该岗位以上职称且专业服务时间不少于8年。这支管理队伍对创业者在企业发展的不同阶段所面临的问题可以提供直接丰富的指导。
天首的远景:
公司相信,随着国内金融市场与产品的不断扩大与细分,以及公司全体同仁的不懈努力,公司终将成为国内的综合类金融产品供应商。
天首集团是一家集投资银行业务、创业投资、私募基金与第三方理财产品发行于一体的准金融控股集团,旗下汇聚基金管理公司,创投公司、投资担保公司等、已投资一批实业项目,控股多家上市公司和资源。
采取多渠道融资的方式为企业项目融通资金,在中小企业的资金运作中发挥应有的作用。以专业理财产品投资顾问服务为主,专注于机构及高净值私人客户的全方位理财规划,提供的服务包括信托产品、私募证券基金和私募股权基金等金融理财产品...即含盖机构及家庭资产配置方案,目前已管理资产400亿元人民币以上。
在完善组织结构设计、内控体系制度的基础下,增设“风控委员会”、“管控委员会”、“决策委员会”,以保证公司投行项目运作,产品设计的合理、合规、严谨性,进而保证资金的安全性。
公司自2007年11月成立以来,精于管理,尊重人才,已经打造出一支高素质专业投融资管理团队,能够为投资者提供多领域,全方位的高品质金融服务。
核心竞争力:
公司倡导“专业人做专业事”的用人理念,“勤勉、进取、雷厉风行”的行为作风,拥有一大批专业度过硬,工作勤勉、负责的员工。其中基金经理、投资管理人员平均金融从业时间10年,风控、研发、审计、人力资源、行政等职能岗人员全部具有该岗位以上职称且专业服务时间不少于8年。这支管理队伍对创业者在企业发展的不同阶段所面临的问题可以提供直接丰富的指导。
天首的远景:
公司相信,随着国内金融市场与产品的不断扩大与细分,以及公司全体同仁的不懈努力,公司终将成为国内的综合类金融产品供应商。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天首投资基金管理(北京)有限公司 |
简称: | 天首投资基金管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的... |
营业执照号码: | 91110105573244619M |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-20 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年04月12日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 3000 万元 人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.tianshouf |
所属分类: | 证券投资业 » 朝阳区证券投资业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区朝外 |
顺企编码: | 27736346 |
天首投资基金管理(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京天首资本管理有限公司 | 90% | 人民币2700万元 |
北京天首投资管理有限公司 | 10% | 人民币300万元 |
天首投资基金管理(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 邱士杰, 孙国亮 [新增] | 胡国栋, [退出] 邱士杰 | 2021-10-25 |
住所 | 北京市朝阳区朝外大街26号10层A1101-K室 | 北京市朝阳区朝外大街16号1幢13层1306A室 | 2020-11-19 |
住所 | 北京市朝阳区朝外大街16号1幢13层1306A室 | 北京市朝阳区朝外大街16号1幢11层1108室 | 2018-03-23 |
投资人 | 北京天首资本管理有限公司 法人股东 [新增] 北京天首投资管理有限公司 法人股东 [新增] | 北京龙观投资中心(有限合伙) 法人股东 [退出] 北京灵泽投资中心(有限合伙) 法人股东 [退出] | 2016-06-20 |
投资人 | 北京天首资本管理有限公司 法人股东 [新增] 北京天首投资管理有限公司 法人股东 [新增] | 北京龙观投资中心(普通合伙) 法人股东 [退出] 北京灵泽投资中心(普通合伙) 法人股东 [退出] | 2016-06-20 |
住所 | 北京市朝阳区朝外大街16号1幢11层1108室 | 北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼2203号 | 2016-06-20 |
投资人 | 北京天首资本管理有限公司,法人股东; 北京天首投资管理有限公司,法人股东; | 北京龙观投资中心(普通合伙),法人股东; 北京灵泽投资中心(普通合伙),法人股东; | 2016-06-20 |
法定代表人 | 邱士杰 | 张恩平 | 2014-07-22 |
股东改变姓名或名称 | 北京龙观投资中心(有限合伙) | 邱士杰 | 2014-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 胡国栋,监事; | 邱士杰,监事; | 2014-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 邱士杰 执行董事; 邱士杰 经理; 胡国栋 监事 [新增] | 张恩平 执行董事; [退出] 张恩平 总经理; [退出] 邱士杰 监事 | 2014-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 胡国栋, [新增] 邱士杰 | 邱士杰, 张恩平 [退出] | 2014-07-22 |
股东改变姓名或名称 | 北京龙观投资中心(有限合伙) 法人股东 [名称变更] 北京灵泽投资中心(有限合伙) 法人股东 [名称变更] | 北京龙观投资中心(普通合伙) 法人股东 北京灵泽投资中心(普通合伙) 法人股东 | 2014-07-22 |
股东改变姓名或名称 | 北京龙观投资中心(有限合伙) [名称变更] 北京灵泽投资中心(有限合伙) [名称变更] | 北京龙观投资中心(普通合伙) 北京灵泽投资中心(普通合伙) | 2014-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 邱士杰 执行董事 邱士杰 经理 胡国栋 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 张恩平 执行董事 [退出] 张恩平 总经理 [退出] 邱士杰 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-07-22 |
股东改变姓名或名称 | 北京龙观投资中心(有限合伙) [新增] 北京灵泽投资中心(有限合伙) [新增] | 邱士杰 [退出] 彭明申 [退出] | 2014-07-22 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 北京龙观投资中心(普通合伙) 2700( + 200% ) 法人股东 北京灵泽投资中心(普通合伙) 300( - 85.71429% ) 法人股东 | 北京灵泽投资中心(普通合伙) 2100 法人股东 北京龙观投资中心(普通合伙) 900 法人股东 | 2012-10-30 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 北京龙观投资中心(普通合伙),2700,法人股东; 北京灵泽投资中心(普通合伙),300,法人股东; | 北京灵泽投资中心(普通合伙),2100,法人股东; 北京龙观投资中心(普通合伙),900,法人股东; | 2012-10-30 |
法定代表人 | 张恩平 | 邱士杰 | 2012-09-28 |
投资人 | 北京灵泽投资中心(普通合伙),2100,法人股东; 北京龙观投资中心(普通合伙),900,法人股东; | 邱士杰,2400,自然人股东; 彭明申,600,自然人股东; | 2012-09-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 邱士杰,监事; | 彭明申,董事; 费树元,董事; 宿冰,监事; | 2012-09-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 张恩平 执行董事; [新增] 张恩平 总经理; [新增] 邱士杰 监事 | 邱士杰 董事长; 费树元 董事; [退出] 彭明申 董事; [退出] 邱士杰 总经理; 宿冰 监事 [退出] | 2012-09-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 张恩平 执行董事 [新增] 张恩平 总经理 [新增] 邱士杰 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 邱士杰 董事长 彭明申 董事 [退出] 费树元 董事 [退出] 邱士杰 总经理 宿冰 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2012-09-28 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-09-28 |
投资人 | 北京灵泽投资中心(普通合伙) 2100 法人股东 [新增] 北京龙观投资中心(普通合伙) 900 法人股东 [新增] | 邱士杰 2400 自然人股东 [退出] 彭明申 600 自然人股东 [退出] | 2012-09-28 |
天首投资基金管理(北京)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邱士杰 | 执行董事 |
邱士杰 | 经理 |
胡国栋 | 监事 |
天首投资基金管理(北京)有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
13886038 | 天首 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请完成 | 2014-01-09 | |
11951786 | 图形 | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2012-12-25 | |
11951714 | 天首基金 TIANSHOU FUND | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2012-12-25 | |
11951731 | 天首投资 TIANSHOU INVESTMENT | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2012-12-25 |
天首投资基金管理(北京)有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
兴丰财富投资担保有限公司 | 邱士杰 | 北京市朝阳区朝外大街16号1号楼1102室 | 90.0% |
北京天首财富管理顾问有限公司 | 邱士杰 | 北京市朝阳区朝外大街16号11层1109室 | 60.0% |
桦甸龙兴房地产投资开发有限公司 | 刘湃 | 桦甸市金华路长白山特产商贸城A区1栋4楼 | 75.00% |
天首投资基金管理(北京)有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
天首投资基金管理(北京)有限公司济南分公司 | 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心A4-(3)号楼10层1010R | 2020-03-26 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
品牌总监(天首投资基金管理(北京)有限公司) | 面议 | 不限 | 岗位职责: 1、制定企划部的组织架构、下... | 2021-03-15 |
城市总经理(天首投资基金管理(北京)有限公司) | 25000以上 | 本科 | 岗位职责 1、1.组建销售团队并进行培训... | 2021-03-12 |
HRBP主管/经理 | 1.2万-2.4万 | 本科 | 职责描述:1.负责全国财富分公司的人力与... | 2019-11-15 |
培训总监 | 1.5万-2万 | 本科 | 岗位职责:1、跟据公司发展战略建立适合公... | 2019-11-04 |
城市总经理 | 3万-5万 | 大专 | 岗位职责: 1、根据公司整体战... | 2019-07-04 |
理财规划师(六险一金+周末双休) | 1万-1.5万 | 大专 | 职位描述:1、服务于VIP客户及高净值客... | 2019-07-17 |
人力资源主管 | 6001-8000元 | 大专 |
... | 2016-12-28 |
行政专员 | 4001-6000元 | 大专 |
... | 2016-12-28 |
项目经理 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
投资总监 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
本页是 [天首投资基金管理(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。