金证互通是一家以投资者关系管理服务为主营业务的资本金融服务综合提供商。公司业务板块由投资者关系服务、上市公司证券事务管理服务和咨询服务构成,依托牛牛金融交互平台提供的市值管理辅助服务,为客户提供线上和线下的综合服务。
公司以投资者关系服务为基础,着力打造为资本市场投融资服务的“发现价值、传递价值”的生态圈。2015 年 7 月时,在沪深两市大幅波动的环境下,公司在上海、深圳、北京三地举办了以上市公司市值管理和价值发现为主旨的机构投资者交流会,搭建了上市公司与投资者的沟通互动的平台。
随着新三板的蓬勃发展,公司于 2016 年 1 月在北京召开了新三板分层专题研讨会,邀请了新三板主流主办券商、投资机构和新三板企业参会,共同探讨分层制度推出后新三板公司的价值研判。此外,公司还参股了金证咨询,专注于企业战略咨询,IPO 咨询、上市公司行业研究、战略规划可行性研究及并购建议。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市东城区朝阳门北大街8号5-31-B-301室
- 固定电话:
- 025-58901662 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陈斌
- 电子邮件:
- zhuxiaoxiao@niuniu.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | verasl@126.com |
电子邮箱 | jinzhenghutong@vip.sina.com |
座机号码 | 010-68086867 |
电子邮箱 | ir@niuniu.com |
电子邮箱 | caiwubu@niuniu.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京金证互通资本服务股份有限公司 |
简称: | 金证互通资本服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 资本管理;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;信息咨询(不含中介服务);商务咨询;财务咨询(不含中介服务);市场调查;企业形象策划;营销策划;会议服务;制作、代理、发布广告。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资... |
营业执照号码: | 110101007809892 |
发证机关: | 北京市东城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-01-28 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年12月02日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 500 万元 人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.ijinzheng.com |
所属分类: | 证券投资业 » 东城区证券投资业 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区朝阳门 |
顺企编码: | 27736541 |
北京金证互通资本服务股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京金证汇众资产管理中心(有限合伙) | 88.89% | 人民币3200万元 |
陈斌 | 11.11% | 人民币400.0万元 |
北京金证互通资本服务股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 陈斌*, 陈景希, 孔幸峰, [新增] 陆甜, 马红伟, 全莉, [新增] 任晓昊, 汪大联, [新增] 王鹏, 张浩淼, 张居忠, [新增] 张娜, [新增] 张媛 | 陈斌*, 陈景希, 陆甜, 马红伟, 任晓昊, 王鹏, 张浩淼, 张媛 | 2022-03-31 |
董事 经理 监事 | 陈斌*, 陈景希, 孔幸峰, 陆甜, 马红伟, 全莉, 任晓昊, 汪大联, 王鹏, 张浩淼, 张居忠, 张娜, 张媛 | 陈斌*, 陈景希, 孔幸峰, 陆甜, 马红伟, 全莉, 任晓昊, 汪大联, 王鹏, 张浩淼, 张居忠, 张娜, 张媛 | 2022-03-31 |
董事 经理 监事 | 陈斌*, 陈景希, 陆甜, 马红伟, [新增] 任晓昊, [新增] 王鹏, 张浩淼, [新增] 张媛 | 柴瀛, [退出] 陈斌*, 陈景希, 刘许川, [退出] 陆甜, 王鹏, 韦一, [退出] 张媛 | 2019-10-29 |
董事 经理 监事 | 陈斌* 董事长 任晓昊 董事 [新增] 陆甜 董事 张浩淼 董事 [新增] 陈景希 董事 陈斌* 经理 马红伟 监事会主席 [新增] 王鹏 监事 张媛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈斌* 董事长 刘许川 董事 [退出] 陈景希 董事 陆甜 董事 柴瀛 董事 [退出] 陈斌* 经理 韦一 监事会主席 [退出] 王鹏 监事 张媛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-10-29 |
董事 经理 监事 | 柴瀛, 陈斌*, 陈景希, 刘许川, 陆甜, [新增] 王鹏, [新增] 韦一, 张媛 | 柴瀛, 陈斌*, 陈景希, 李萍萍, [退出] 刘许川, 唐树仁, [退出] 韦一, 张媛 | 2017-11-20 |
注册资本 | 3600万( + 241.99999% ) | 1052.6316万 | 2017-11-20 |
董事 经理 监事 | 陈斌* 董事长 陈景希 董事 刘许川 董事 陆甜 董事 [新增] 柴瀛 董事 陈斌* 经理 韦一 监事会主席 王鹏 监事 [新增] 张媛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈斌* 董事长 刘许川 董事 李萍萍 董事 [退出] 柴瀛 董事 陈景希 董事 陈斌* 经理 韦一 监事会主席 唐树仁 监事 [退出] 张媛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-20 |
注册资本 | 3600万元( + 241.99999% ) | 1052.6316万元 | 2017-11-20 |
注册资本 | 1052.6316万( + 100% ) | 526.3158万 | 2017-09-07 |
注册资本 | 1052.6316万元( + 100% ) | 526.3158万元 | 2017-09-07 |
注册资本 | 526.3158万( + 5.26316% ) | 500万 | 2017-03-28 |
营业期限 | - | 20 | 2017-03-28 |
注册资本 | 526.3158万元( + 5.26316% ) | 500万元 | 2017-03-28 |
注册资本 | 526.3158 万元 | 500 万元 | 2017-03-28 |
营业期限 | 20 | 2017-03-28 | |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-01-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘许川,董事; 李萍萍,董事; 柴瀛,董事; 陈景希,董事; 韦一,监事会主席; 唐树仁,监事; 张媛,监事; | 朱玉侠,监事; | 2016-01-28 |
董事 经理 监事 | 柴瀛, [新增] 陈斌*, 陈景希, [新增] 李萍萍, [新增] 刘许川, [新增] 唐树仁, [新增] 韦一, [新增] 张媛 [新增] | 陈斌*, 朱玉侠 [退出] | 2016-01-28 |
董事 经理 监事 | 1 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈兵* 执行董事 [退出] 陈兵* 经理 [退出] 朱玉侠 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-28 |
董事 经理 监事 | 陈斌* 董事长 [新增] 刘许川 董事 [新增] 李萍萍 董事 [新增] 柴瀛 董事 [新增] 陈景希 董事 [新增] 陈斌* 经理 [新增] 韦一 监事会主席 [新增] 唐树仁 监事 [新增] 张媛 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈兵* 执行董事 [退出] 陈兵* 经理 [退出] 朱玉侠 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-28 |
经营范围 | 资本管理;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;信息咨询(不含中介服务);商务咨询;财务咨询(不含中介服务);市场调查;企业形象策划;营销策划;会议服务;制作、代理、发布广告。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 投资咨询、企业管理咨询、信息咨询(不含中介服务);商务咨询、财务咨询(不含中介服务);市场调查;企业形象策划;营销策划;会议服务;制作、代理、发布广告。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-01-28 |
企业名称 | 北京金证互通资本服务股份有限公司 | 北京金证互通投资顾问有限公司 | 2016-01-28 |
登记管辖变更 | 北京市东城区市场监督管理局 | 北京市西城区市场监督管理局 | 2016-01-12 |
登记管辖变更 | 东城分局 | 西城分局 | 2016-01-12 |
住所 | 北京市东城区朝阳门北大街8号5-31-B-301室 | 北京市西城区南礼士路66号1号楼7层708 | 2016-01-12 |
投资人 | 陈斌 自然人股东 北京金证汇众资产管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增] | 陈斌 自然人股东 王寒钰 自然人股东 [退出] | 2015-11-25 |
投资人 | 陈斌 自然人股东 [新增] 北京金证汇众资产管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增] | 陈兵 自然人股东 [退出] 王寒钰 自然人股东 [退出] | 2015-11-25 |
投资人 | 陈斌,自然人股东; 北京金证汇众资产管理中心(有限合伙),法人股东; | 陈兵,自然人股东; 王寒钰,自然人股东; | 2015-11-25 |
股东改变姓名或名称 | 陈斌 | 易萍 | 2015-06-15 |
股东改变姓名或名称 | 陈斌 自然人股东 [新增] 王寒钰 自然人股东 | 陈兵 自然人股东 [退出] 王寒钰 自然人股东 | 2015-06-15 |
股东改变姓名或名称 | 陈斌 [新增] 王寒钰 | 陈兵 [退出] 王寒钰 | 2015-06-15 |
股东改变姓名或名称 | 陈斌 [新增] 王寒钰 [新增] | 易萍 [退出] 李玉保 [退出] | 2015-06-15 |
法定代表人 | 陈斌 | 陈兵 | 2015-06-15 |
经营范围 | 投资咨询、企业管理咨询、信息咨询(不含中介服务);商务咨询、财务咨询(不含中介服务);市场调查;企业形象策划;营销策划;会议服务;制作、代理、发布广告。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 投资咨询、企业管理咨询、信息咨询(不含中介服务);商务咨询、财务咨询(不含中介服务);市场调查;企业形象策划;营销策划;会议服务;制作、代理、发布广告。 | 2015-04-08 |
经营范围 | 投资咨询、企业管理咨询、信息咨询(不含中介服务);商务咨询、财务咨询(不含中介服务);市场调查;企业形象策划;营销策划;会议服务;制作、代理、发布广告。 | 投资咨询、企业管理咨询、信息咨询(不含中介服务);商务咨询、财务咨询(不含中介服务);市场调查;企业形象策划;营销策划;会议服务。 | 2013-08-06 |
注册资本 | 500 万元 | 100 万元 | 2013-05-09 |
实收资本(金) | 2013-05-09 | ||
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 陈兵,400,自然人股东; 王寒钰,100,自然人股东; | 王寒钰,100,自然人股东; | 2013-05-09 |
企业类型 | 2013-05-09 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2013-05-09 | ||
注册资本 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2013-05-09 |
董事 经理 监事 | 陈兵* 执行董事 [新增] 陈兵* 经理 [新增] 朱玉侠 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 王寒钰* 执行董事 [退出] 王寒钰* 经理 [退出] 朱玉侠 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-05-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-05-09 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 陈兵 400 自然人股东 [新增] 王寒钰 100 自然人股东 | 王寒钰 100 自然人股东 | 2013-05-09 |
实收资本 | 500 万元( + 400% ) | 100 万元 | 2013-05-09 |
法定代表人 | 陈兵 | 王寒钰 | 2013-05-09 |
住所 | 北京市西城区南礼士路66号1号楼7层708 | 北京市东城区南竹杆胡同6号楼9层11室028号 | 2012-05-16 |
董事 经理 监事 | 王寒钰* 执行董事 [新增] 王寒钰* 经理 [新增] 朱玉侠 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 易萍* 执行董事 [退出] 易萍* 总经理 [退出] 邬立萍 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-02-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-02-16 |
投资人 | 王寒钰 100 自然人股东 [新增] | 易萍 60 自然人股东 [退出] 李玉保 40 自然人股东 [退出] | 2012-02-16 |
法定代表人 | 王寒钰 | 易萍 | 2012-02-16 |
住所 | 北京市东城区南竹杆胡同6号楼9层11室028号 | 北京市东城区东中街40号1号楼719室 | 2012-02-16 |
投资人 | 王寒钰,100,自然人股东; | 易萍,60,自然人股东; 李玉保,40,自然人股东; | 2012-02-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 朱玉侠,监事; | 邬立萍,监事; | 2012-02-16 |
住所 | 北京市东城区东中街40号1号楼719室 | 北京市东城区史家胡同24号7号房间 | 2010-02-09 |
北京金证互通资本服务股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈斌 | 董事长 |
柴瀛 | 董事 |
陈景希 | 董事 |
李萍萍 | 董事 |
刘许川 | 董事 |
陈斌 | 经理 |
韦一 | 监事会主席 |
唐树仁 | 监事 |
张媛 | 监事 |
北京金证互通资本服务股份有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京金证互通资本服务股份有限公司上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路438号1302室 | 2015-04-16 00:00:00.000 |
北京金证互通资本服务股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道新闻路59号深茂商业中心17AH | 2015-07-28 00:00:00.000 |
北京金证互通资本服务股份有限公司武汉分公司 | 武汉东湖新技术开发区关东街道华师园北路18号光谷科技港1栋A座1705室(注册地址) | 2022-09-14 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
文案策划 | 8千-1万 | 大专 | 1、负责项目的策略制定、方案撰写等工作,... | 2019-11-23 |
媒介 | 6千-8千 | 大专 | 技能要求: 文案,媒介,策划... | 2019-11-19 |
媒介主管 双休 五险一金 年底双薪 | 8千-1万 | 大专 | 一、岗位职责: 1.负责公司媒体关系的维... | 2019-09-02 |
媒介助理 双休 | 4千-6千 | 大专 | 岗位职责:1.收集并反馈媒体动态信息;2... | 2019-08-23 |
媒介专员(偏财经方向) | 6千-8千 | 大专 | 工作职责:1. 负责客户媒体舆情监测及媒... | 2019-08-25 |
编辑 | 8千-1万 | 大专 | 岗位职责:1.对上市公司投资价值及风险因... | 2019-08-24 |
媒介专员 | 4千-6千 | 大专 | 岗位职责:1、 负责公司客户的舆情监测以... | 2019-08-21 |
行政主管 | 6千-8千 | 本科 | 岗位职责:1、负责行政后勤的管理工作;2... | 2019-08-19 |
项目编辑专员 | 8千-1万 | 本科 | 工作职责:1、沟通客户挖掘投资价值与风险... | 2019-08-16 |
财经公关项目专员 | 8千-1万 | 本科 | 岗位职责:1.对上市公司投资价值及风险因... | 2019-08-11 |
本页是 [北京金证互通资本服务股份有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。