变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 深圳市丰收投资管理有限公司 法人股东
深圳远流投资管理有限公司 企业法人 [新增]
北京顺义科技创新集团有限公司 法人股东 | 深圳市丰收投资管理有限公司 法人股东
深圳市康达尔前海投资有限公司 法人股东 [退出]
北京顺义科技创新集团有限公司 法人股东 | 2018-04-12 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 深圳市丰收投资管理有限公司 法人股东
2 深圳市康达尔前海投资有限公司 法人股东
3 北京顺义科技创新集团有限公司 法人股东 [新增] | 1 深圳市丰收投资管理有限公司 法人股东
2 深圳市康达尔前海投资有限公司 法人股东
3 北京顺义科技创新有限公司 法人股东 [退出] | 2017-11-15 |
股东改变姓名或名称 | 深圳市丰收投资管理有限公司
深圳市康达尔前海投资有限公司
北京顺义科技创新集团有限公司 [名称变更] | 深圳市丰收投资管理有限公司
深圳市康达尔前海投资有限公司
北京顺义科技创新有限公司 | 2017-11-15 |
董事 经理 监事 | 季圣智* 董事长
王佩 副董事长 [新增]
亢斐 董事 [新增]
吴珊珊 董事 [新增]
陈淑宜 董事 [新增]
季圣智* 经理
陈帅 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 季圣智* 董事长
邱少波 副董事长 [退出]
刘燕妮 董事 [退出]
王强 董事 [退出]
吴国乾 董事 [退出]
季圣智* 经理
解红 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-15 |
投资人 | 深圳市丰收投资管理有限公司 法人股东
深圳市康达尔前海投资有限公司 法人股东
北京顺义科技创新集团有限公司 法人股东 [名称变更] | 深圳市丰收投资管理有限公司 法人股东
深圳市康达尔前海投资有限公司 法人股东
北京顺义科技创新有限公司 法人股东 | 2017-11-15 |
董事 经理 监事 | 季圣智* 董事长
邱少波 副董事长
刘燕妮 董事
王强 董事 [新增]
吴国乾 董事
季圣智* 经理
解红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 季圣智* 董事长
邱少波 副董事长
刘燕妮 董事
王振 董事 [退出]
吴国乾 董事
季圣智* 经理
解红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-01-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 邱少波,副董事长; 刘燕妮,董事; 王强,董事; 吴国乾,董事; 解红,监事; | 邱少波,副董事长; 刘燕妮,董事; 王振,董事; 吴国乾,董事; 解红,监事; | 2017-01-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 邱少波,副董事长; 刘燕妮,董事; 王振,董事; 吴国乾,董事; 解红,监事; | 邱少波,副董事长; 王振,董事; 吴国乾,董事; 许琳,董事; 解红,监事; | 2016-06-03 |
董事 经理 监事 | 变更后
季圣智* 董事长
邱少波 副董事长
刘燕妮 董事
王强 董事 [新增]
吴国乾 董事
季圣智* 经理
解红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
季圣智* 董事长
邱少波 副董事长
刘燕妮 董事
王振 董事 [退出]
吴国乾 董事
季圣智* 经理
解红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-03 |
董事 经理 监事 | 季圣智* 董事长
邱少波 副董事长
刘燕妮 董事 [新增]
王振 董事
吴国乾 董事
季圣智* 经理
解红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 季圣智* 董事长
邱少波 副董事长
王振 董事
吴国乾 董事
许琳 董事 [退出]
季圣智* 经理
解红 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-03 |
经营范围 | 项目投资;资产管理;投资管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-06-03 |