北京精进资产管理有限公司为经基金业协会登记,从事股权投资、证券投资等业务的专业资产管理机构,目前管理基金包括长江精进1号私募证券基金、与中信国安(000839)投资管理平台国安睿博联合管理的国安精进股权投资基金等。
精进资本自成立以来,始终坚持依法经营、合规运作,秉承精益、进取、专业、创新的金融服务理念,致力为客户资产的保值增值打造一个优质、稳健的金融服务投资平台。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区 -
- 经理:
- 袁浩
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京精进资产管理有限公司 |
简称: | 精进资产管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
营业执照号码: | 91110108351312129B |
发证机关: | 如东县行政审批局 |
核准日期: | 2015-11-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年11月11日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 1000 万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 朝阳区投资与资产管理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 27736828 |
北京精进资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
袁浩 | 50% | 人民币500.0万元 |
浙江致同资产管理有限公司 | 50% | 人民币500万元 |
北京精进资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资管理;资产管理;项目投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-14 |
地址变更 | 江苏省南通市如东经济开发区黄河路111号海鑫大厦A栋301-1 | 北京市房山区北京基金小镇大厦E座377 | 2021-12-14 |
名称变更 | 如东精进私募基金管理有限公司 | 北京精进资产管理有限公司 | 2021-12-14 |
住所 | 北京市房山区北京基金小镇大厦E座377 | 北京市海淀区善缘街1号7层3-712 | 2020-10-26 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 乔昆* 执行董事 2 乔昆* 经理 3 袁浩 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 乔昆* 执行董事 2 乔昆* 经理 3 周玲 监事 | 2020-09-23 |
董事 经理 监事 | 乔昆*,袁浩 | 乔昆*,周玲 | 2020-09-23 |
董事 经理 监事 | 乔昆*, 袁浩 [新增] | 乔昆*, 周玲 [退出] | 2020-09-23 |
董事 经理 监事 | 乔昆* 执行董事 乔昆* 经理 袁浩 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 乔昆* 执行董事 乔昆* 经理 周玲 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-23 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 乔昆* 执行董事 2 乔昆* 经理 3 周玲 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 韩冰* 执行董事 2 韩冰* 经理 3 周玲 监事 | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | 乔昆*,周玲 | 韩冰*,周玲 | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | 乔昆*, [新增] 周玲 | 韩冰*, [退出] 周玲 | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | 乔昆 执行董事; [新增] 乔昆 经理; [新增] 周玲 监事 | 韩冰 执行董事; [退出] 韩冰 经理; [退出] 周玲 监事 | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | 乔昆* 执行董事 [新增] 乔昆* 经理 [新增] 周玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 韩冰* 执行董事 [退出] 韩冰* 经理 [退出] 周玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-05-22 |
法定代表人 | 乔昆 | 韩冰 | 2019-05-22 |
住所 | 北京市海淀区善缘街1号7层3-712 | 北京市海淀区北清路164号17-27号院705号 | 2019-03-06 |
投资人 | 袁浩 自然人股东 浙江致同资产管理有限公司 企业法人 [新增] | 袁浩 自然人股东 周玲 自然人股东 [退出] | 2017-05-31 |
住所 | 北京市海淀区北清路164号17-27号院705号 | 北京市海淀区永泰东里怡清园1号楼2-057室 | 2017-03-22 |
董事 经理 监事 | 韩冰*,周玲 | 袁浩*,周玲 | 2016-10-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 韩冰* 执行董事 2 韩冰* 经理 3 周玲 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁浩* 执行董事 2 袁浩* 经理 3 周玲 监事 | 2016-10-28 |
董事 经理 监事 | 韩冰*, [新增] 周玲 | 袁浩*, [退出] 周玲 | 2016-10-28 |
董事 经理 监事 | 韩冰 执行董事; [新增] 韩冰 经理; [新增] 周玲 监事 | 袁浩 执行董事; [退出] 袁浩 经理; [退出] 周玲 监事 | 2016-10-28 |
董事 经理 监事 | 韩冰* 执行董事 [新增] 韩冰* 经理 [新增] 周玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 袁浩* 执行董事 [退出] 袁浩* 经理 [退出] 周玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-10-28 |
经营范围 | 投资管理;资产管理;项目投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-10-28 |
法定代表人 | 韩冰 | 袁浩 | 2016-10-28 |
注册资本 | 1000万( + 900% ) | 100万 | 2015-11-11 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2015-11-11 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2015-11-11 |
注册资本 | 100万元 | 1000万元 | 2015-11-11 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
股权投资投资经理 | 8001-10000 | 硕士 |
... | 2016-12-30 |
股权投资投资经理(行研方向) | 8001-10000 | 硕士 |
... | 2016-12-30 |
股权投资经理投资助理 | 2000-4000元 | 硕士 |
... | 2016-12-30 |
本页是 [北京精进资产管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。