变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 杜红霞, [新增]
康青山* | 康青山*,
唐华 [退出] | 2020-11-18 |
董事 经理 监事 | 康青山* 执行董事
康青山* 经理
杜红霞 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 康青山* 执行董事
康青山* 经理
唐华 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-18 |
住所 | 北京市海淀区翠微路12号5层1单元501-5 | 北京市海淀区海淀北二街8号6层710-67室 | 2019-09-10 |
董事 经理 监事 | 康青山 执行董事;
康青山 经理;
唐华 监事 | 蔡蕾 执行董事; [退出]
康青山 经理;
唐华 监事 | 2018-03-30 |
董事 经理 监事 | 康青山*,
唐华 | 蔡蕾*, [退出]
康青山,
唐华 | 2018-03-30 |
董事 经理 监事 | 康青山* 执行董事
康青山* 经理
唐华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔡蕾* 执行董事 [退出]
康青山 经理
唐华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-30 |
法定代表人 | 康青山 | 蔡蕾 | 2018-03-30 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾 执行董事;
康青山 经理;
唐华 监事 [新增] | 蔡蕾 执行董事;
康青山 经理;
付叶波 监事 [退出] | 2017-08-21 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾*,
康青山,
唐华 [新增] | 蔡蕾*,
付叶波, [退出]
康青山 | 2017-08-21 |
股东改变姓名或名称 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司,法人股东 [名称变更] | 江西中江地产股份有限公司,法人股东 | 2017-08-21 |
股东改变姓名或名称 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 [新增] | 江西中江地产股份有限公司 [退出] | 2017-08-21 |
股东改变姓名或名称 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 [新增] | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 [退出]
杭州昆吾投资管理有限公司 [退出]
禹勃 [退出] | 2017-08-21 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾* 执行董事
康青山 经理
唐华 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔡蕾* 执行董事
康青山 经理
付叶波 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-21 |
投资人 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 法人股东 [名称变更] | 江西中江地产股份有限公司 法人股东 | 2017-08-21 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾 执行董事;
康青山 经理;
付叶波 监事 | 蔡蕾 董事长;
黄晓捷 董事; [退出]
吴刚 董事; [退出]
覃正宇 董事; [退出]
康青山 董事;
吴强 董事; [退出]
蔡蕾 经理;
付叶波 监事 | 2015-11-30 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾*,
付叶波,
康青山 | 蔡蕾*,
付叶波,
黄晓捷, [退出]
康青山,
吴刚, [退出]
吴强, [退出]
覃正宇 [退出] | 2015-11-30 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾* 执行董事
康青山 经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔡蕾* 董事长
康青山 董事
吴刚 董事 [退出]
吴强 董事 [退出]
覃正宇 董事 [退出]
黄晓捷 董事 [退出]
蔡蕾* 经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-11-30 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2015-11-30 |
投资人 | 江西中江地产股份有限公司 法人股东 [新增] | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 企业法人 [退出]
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 法人股东 [退出] | 2015-11-30 |
投资人 | 江西中江地产股份有限公司,法人股东; | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人; 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司,法人股东; | 2015-11-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 康青山,经理; 付叶波,监事; | 康青山,董事; 吴刚,董事; 吴强,董事; 覃正宇,董事; 黄晓捷,董事; 付叶波,监事; | 2015-11-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 康青山,董事; 吴刚,董事; 吴强,董事; 覃正宇,董事; 黄晓捷,董事; 付叶波,监事; | 吴刚,董事长; 吴强,董事; 蔡蕾,董事; 覃正宇,董事; 付叶波,监事; | 2014-12-22 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾 董事长;
黄晓捷 董事;
吴刚 董事;
覃正宇 董事;
康青山 董事; [新增]
吴强 董事;
蔡蕾 经理;
付叶波 监事 | 吴刚 董事长;
覃正宇 董事;
黄晓捷 董事;
吴强 董事;
蔡蕾 董事;
黄晓捷 经理;
付叶波 监事 | 2014-12-22 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾*,
付叶波,
黄晓捷,
康青山, [新增]
吴刚,
吴强,
覃正宇 | 蔡蕾,
付叶波,
黄晓捷*,
吴刚,
吴强,
覃正宇 | 2014-12-22 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾* 董事长
康青山 董事 [新增]
吴刚 董事
吴强 董事
覃正宇 董事
黄晓捷 董事
蔡蕾* 经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴刚 董事长
吴强 董事
蔡蕾 董事
覃正宇 董事
黄晓捷* 董事
黄晓捷* 经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-22 |
法定代表人 | 蔡蕾 | 黄晓捷 | 2014-12-22 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 2014-10-28 |
投资人 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 企业法人
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 法人股东 [新增] | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 企业法人
禹勃 自然人股东 [退出] | 2014-10-28 |
投资人 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人; 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司,法人股东; | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人; 禹勃,自然人股东; | 2014-10-28 |
投资人 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人; 禹勃,自然人股东; | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,企业法人; 禹勃,自然人股东; | 2014-06-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴刚,董事长; 吴强,董事; 蔡蕾,董事; 覃正宇,董事; 付叶波,监事; | 吴刚,董事长; 覃正宇,董事; 徐春林,董事; 赵忠义,董事; 蔡蕾,董事; 吴强,董事; 李建国,董事; 冯源,董事; 付叶波,监事; | 2014-06-30 |
董事 经理 监事 | 吴刚 董事长;
覃正宇 董事;
黄晓捷 董事;
吴强 董事;
蔡蕾 董事;
黄晓捷 经理;
付叶波 监事 | 吴刚 董事长;
冯源 董事; [退出]
黄晓捷 董事;
蔡蕾 董事;
李建国 董事; [退出]
赵忠义 董事; [退出]
吴强 董事;
徐春林 董事; [退出]
覃正宇 董事;
黄晓捷 经理;
付叶波 监事 | 2014-06-30 |
董事 经理 监事 | 蔡蕾,
付叶波,
黄晓捷*,
吴刚,
吴强,
覃正宇 | 蔡蕾,
冯源, [退出]
付叶波,
黄晓捷*,
李建国, [退出]
吴刚,
吴强,
徐春林, [退出]
赵忠义, [退出]
覃正宇 | 2014-06-30 |
董事 经理 监事 | 吴刚 董事长
吴强 董事
蔡蕾 董事
覃正宇 董事
黄晓捷* 董事
黄晓捷* 经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴刚 董事长
覃正宇 董事
徐春林 董事 [退出]
赵忠义 董事 [退出]
蔡蕾 董事
吴强 董事
黄晓捷* 董事
李建国 董事 [退出]
冯源 董事 [退出]
黄晓捷* 经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-06-30 |
投资人 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 企业法人
禹勃 自然人股东 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 企业法人 [退出]
禹勃 自然人股东 | 2014-06-30 |
注册资本 | 50000( + 141.54589% ) | 20700 | 2014-04-25 |
注册资本 | 50000万( + 141.54589% ) | 20700万 | 2014-04-25 |
注册资本 | 50000万元( + 141.54589% ) | 20700万元 | 2014-04-25 |
注册资本 | 50000 万元 | 20700 万元 | 2014-04-25 |
营业期限 | 100 | 10 | 2014-04-25 |
投资人 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,企业法人; 禹勃,自然人股东; | 北京同创九鼎投资控股有限公司,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,企业法人; 北京常青藤房地产开发有限公司,企业法人; 禹勃,自然人股东; 苏州善凯投资中心(有限合伙),合伙企业; 高磊,自然人股东; 冯源,自然人股东; | 2014-03-31 |
股东改变姓名或名称 | | | 2014-03-31 |
股东改变姓名或名称 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司,企业法人, [新增]
杭州昆吾投资管理有限公司,企业法人,
禹勃,自然人股东 | 北京常青藤房地产开发有限公司,企业法人, [退出]
北京同创九鼎投资控股有限公司,企业法人, [退出]
冯源,自然人股东, [退出]
高磊,自然人股东, [退出]
杭州昆吾投资管理有限公司,企业法人,
苏州善凯投资中心(有限合伙),合伙企业, [退出]
禹勃,自然人股东 | 2014-03-31 |
股东改变姓名或名称 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 [新增]
杭州昆吾投资管理有限公司
禹勃 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 [退出]
杭州昆吾投资管理有限公司
北京常青藤房地产开发有限公司 [退出]
禹勃
苏州善凯投资中心(有限合伙) [退出]
高磊 [退出]
冯源 [退出] | 2014-03-31 |
股东改变姓名或名称 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 [新增]
杭州昆吾投资管理有限公司 [新增]
禹勃 [新增] | 江山惠邦科技有限公司 [退出]
吴鸿 [退出]
北京正道九鼎创业投资有限责任公司 [退出]
李建国 [退出]
黄晓捷 [退出]
张伟德 [退出]
蔡蕾 [退出]
裴俊伟 [退出]
赵忠义 [退出] | 2014-03-31 |
投资人 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 企业法人 [新增]
杭州昆吾投资管理有限公司 企业法人
禹勃 自然人股东 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 企业法人 [退出]
杭州昆吾投资管理有限公司 企业法人
北京常青藤房地产开发有限公司 企业法人 [退出]
禹勃 自然人股东
苏州善凯投资中心(有限合伙) 合伙企业 [退出]
高磊 自然人股东 [退出]
冯源 自然人股东 [退出] | 2014-03-31 |
经营范围 | 投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资管理;投资咨询。 | 2014-03-31 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 15335( - 1.33187% ) 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 2650 企业法人
北京常青藤房地产开发有限公司 1758 企业法人
禹勃 400 自然人股东
苏州善凯投资中心(有限合伙) 207 合伙企业 [新增]
高磊 200 自然人股东
冯源 150 自然人股东 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 15542 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 2650 企业法人
北京常青藤房地产开发有限公司 1758 企业法人
禹勃 400 自然人股东
高磊 200 自然人股东
冯源 150 自然人股东 | 2014-01-03 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | | | 2014-01-03 |
注册资本 | 20700 万元 | 10350 万元 | 2013-05-22 |
实收资本(金) | 20700 万元 | 10350 万元 | 2013-05-22 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间 | 北京同创九鼎投资控股有限公司,15542,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,2650,企业法人; 北京常青藤房地产开发有限公司,1758,企业法人; 禹勃,400,自然人股东; 高磊,200,自然人股东; 冯源,150,自然人股东; | 北京同创九鼎投资控股有限公司,7771,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,1325,企业法人; 北京常青藤房地产开发有限公司,879,企业法人; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 冯源,75,自然人股东; | 2013-05-22 |
实收资本 | 20700( + 100% ) | 10350 | 2013-05-22 |
注册资本 | 20700( + 100% ) | 10350 | 2013-05-22 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 15542( + 100% ) 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 2650( + 100% ) 企业法人
北京常青藤房地产开发有限公司 1758( + 100% ) 企业法人
禹勃 400( + 100% ) 自然人股东
高磊 200( + 100% ) 自然人股东
冯源 150( + 100% ) 自然人股东 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 7771 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 1325 企业法人
北京常青藤房地产开发有限公司 879 企业法人
禹勃 200 自然人股东
高磊 100 自然人股东
冯源 75 自然人股东 | 2013-05-22 |
实收资本 | 20700 万元( + 100% ) | 10350 万元 | 2013-05-22 |
注册资本 | 20700万元( + 100% ) | 10350万元 | 2013-05-22 |
投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 7771( + 0.64758% ) 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 1325 企业法人
北京常青藤房地产开发有限公司 879 企业法人
禹勃 200 自然人股东
高磊 100 自然人股东
冯源 75 自然人股东 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 7721 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 1325 企业法人
北京常青藤房地产开发有限公司 879 企业法人
禹勃 200 自然人股东
高磊 100 自然人股东
冯源 75 自然人股东
张磊 50 自然人股东 [退出] | 2013-01-05 |
投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司,7771,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,1325,企业法人; 北京常青藤房地产开发有限公司,879,企业法人; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 冯源,75,自然人股东; | 北京同创九鼎投资控股有限公司,7721,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,1325,企业法人; 北京常青藤房地产开发有限公司,879,企业法人; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 冯源,75,自然人股东; 张磊,50,自然人股东; | 2013-01-05 |
投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司,7721,企业法人; 杭州昆吾投资管理有限公司,1325,企业法人; 北京常青藤房地产开发有限公司,879,企业法人; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 冯源,75,自然人股东; 张磊,50,自然人股东; | 北京同创九鼎投资控股有限公司,6000,法人股东; 嘉兴惠德创业投资管理有限公司,2500,法人股东; 李建国,1500,自然人股东; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 张磊,50,自然人股东; | 2011-12-20 |
投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 7721( + 28.68333% ) 企业法人
杭州昆吾投资管理有限公司 1325 企业法人 [新增]
北京常青藤房地产开发有限公司 879 企业法人 [新增]
禹勃 200 自然人股东
高磊 100 自然人股东
冯源 75 自然人股东 [新增]
张磊 50 自然人股东 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 6000 法人股东
嘉兴惠德创业投资管理有限公司 2500 法人股东 [退出]
李建国 1500 自然人股东 [退出]
禹勃 200 自然人股东
高磊 100 自然人股东
张磊 50 自然人股东 | 2011-12-20 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 6000 法人股东
嘉兴惠德创业投资管理有限公司 2500 法人股东 [新增]
李建国 1500 自然人股东
禹勃 200 自然人股东
高磊 100 自然人股东
张磊 50 自然人股东 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 6000 法人股东
江山惠邦科技有限公司 2500 法人股东 [退出]
李建国 1500 自然人股东
禹勃 200 自然人股东
高磊 100 自然人股东
张磊 50 自然人股东 | 2011-09-09 |
住所 | 北京市海淀区海淀北二街8号6层710-67室 | 北京市海淀区中关村南大街甲6号615室 | 2011-09-09 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司,6000,法人股东; 嘉兴惠德创业投资管理有限公司,2500,法人股东; 李建国,1500,自然人股东; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 张磊,50,自然人股东; | 北京同创九鼎投资控股有限公司,6000,法人股东; 江山惠邦科技有限公司,2500,法人股东; 李建国,1500,自然人股东; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 张磊,50,自然人股东; | 2011-09-09 |
注册资本 | 10350 万元 | 10000 万元 | 2011-06-28 |
实收资本(金) | 10350 万元 | 10000 万元 | 2011-06-28 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司,6000,法人股东; 江山惠邦科技有限公司,2500,法人股东; 李建国,1500,自然人股东; 禹勃,200,自然人股东; 高磊,100,自然人股东; 张磊,50,自然人股东; | 北京同创九鼎投资控股有限公司,6000,法人股东; 江山惠邦科技有限公司,2500,法人股东; 李建国,1500,自然人股东; | 2011-06-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴刚,董事长; 覃正宇,董事; 徐春林,董事; 赵忠义,董事; 蔡蕾,董事; 吴强,董事; 李建国,董事; 冯源,董事; 付叶波,监事; | 吴刚,董事; 蔡蕾,董事; 裴俊伟,董事; 徐春林,董事; 张伟德,董事; 冯源,董事; 李建国,董事; 赵忠义,董事; 付叶波,监事; | 2011-06-28 |
注册资本 | 10350( + 3.5% ) | 10000 | 2011-06-28 |
董事 经理 监事 | 吴刚 董事长;
冯源 董事;
黄晓捷 董事;
蔡蕾 董事;
李建国 董事;
赵忠义 董事;
吴强 董事; [新增]
徐春林 董事;
覃正宇 董事; [新增]
黄晓捷 经理;
付叶波 监事 | 黄晓捷 董事长;
赵忠义 董事;
徐春林 董事;
李建国 董事;
张伟德 董事; [退出]
冯源 董事;
吴刚 董事;
裴俊伟 董事; [退出]
蔡蕾 董事;
黄晓捷 总经理;
付叶波 监事 | 2011-06-28 |
实收资本 | 10350( + 3.5% ) | 10000 | 2011-06-28 |
董事 经理 监事 | 吴刚 董事长
覃正宇 董事 [新增]
徐春林 董事
赵忠义 董事
蔡蕾 董事
吴强 董事 [新增]
黄晓捷* 董事
李建国 董事
冯源 董事
黄晓捷* 经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 黄晓捷* 董事长
吴刚 董事
蔡蕾 董事
裴俊伟 董事 [退出]
徐春林 董事
张伟德 董事 [退出]
冯源 董事
李建国 董事
赵忠义 董事
黄晓捷* 总经理
付叶波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-06-28 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 6000 法人股东
江山惠邦科技有限公司 2500 法人股东
李建国 1500 自然人股东
禹勃 200 自然人股东 [新增]
高磊 100 自然人股东 [新增]
张磊 50 自然人股东 [新增] | 北京同创九鼎投资控股有限公司 6000 法人股东
江山惠邦科技有限公司 2500 法人股东
李建国 1500 自然人股东 | 2011-06-28 |
实收资本 | 10350 万元( + 3.5% ) | 10000 万元 | 2011-06-28 |
注册资本 | 10350万元( + 3.5% ) | 10000万元 | 2011-06-28 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-04-07 |
投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 6000 法人股东 [新增]
江山惠邦科技有限公司 2500 法人股东
李建国 1500 自然人股东 | 江山惠邦科技有限公司 2500 法人股东
吴刚 2016 自然人股东 [退出]
李建国 1500 自然人股东
黄晓捷 1440 自然人股东 [退出]
张伟德 1152 自然人股东 [退出]
蔡蕾 576 自然人股东 [退出]
裴俊伟 576 自然人股东 [退出]
赵忠义 240 自然人股东 [退出] | 2011-04-07 |
投资人 | 北京同创九鼎投资控股有限公司,6000,法人股东; 江山惠邦科技有限公司,2500,法人股东; 李建国,1500,自然人股东; | 江山惠邦科技有限公司,2500,法人股东; 吴刚,2016,自然人股东; 李建国,1500,自然人股东; 黄晓捷,1440,自然人股东; 张伟德,1152,自然人股东; 蔡蕾,576,自然人股东; 裴俊伟,576,自然人股东; 赵忠义,240,自然人股东; | 2011-04-07 |
注册资本 | | | 2010-06-29 |
实收资本(金) | 10000 万元 | 5000 万元 | 2010-06-29 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 江山惠邦科技有限公司,2500,法人股东; 吴刚,2016,自然人股东; 李建国,1500,自然人股东; 黄晓捷,1440,自然人股东; 张伟德,1152,自然人股东; 蔡蕾,576,自然人股东; 裴俊伟,576,自然人股东; 赵忠义,240,自然人股东; | 江山惠邦科技有限公司,1250,法人股东; 吴刚,1008,自然人股东; 李建国,750,自然人股东; 黄晓捷,720,自然人股东; 张伟德,576,自然人股东; 蔡蕾,288,自然人股东; 裴俊伟,288,自然人股东; 赵忠义,120,自然人股东; | 2010-06-29 |
实收资本 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2010-06-29 |
注册资本 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2010-06-29 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 江山惠邦科技有限公司 2500( + 100% ) 法人股东
吴刚 2016( + 100% ) 自然人股东
李建国 1500( + 100% ) 自然人股东
黄晓捷 1440( + 100% ) 自然人股东
张伟德 1152( + 100% ) 自然人股东
蔡蕾 576( + 100% ) 自然人股东
裴俊伟 576( + 100% ) 自然人股东
赵忠义 240( + 100% ) 自然人股东 | 江山惠邦科技有限公司 1250 法人股东
吴刚 1008 自然人股东
李建国 750 自然人股东
黄晓捷 720 自然人股东
张伟德 576 自然人股东
蔡蕾 288 自然人股东
裴俊伟 288 自然人股东
赵忠义 120 自然人股东 | 2010-06-29 |
实收资本 | 10000 万元( + 100% ) | 5000 万元 | 2010-06-29 |
注册资本 | 10000万元( + 100% ) | 5000万元 | 2010-06-29 |
董事 经理 监事 | 黄晓捷 董事长;
赵忠义 董事;
徐春林 董事;
李建国 董事;
张伟德 董事;
冯源 董事;
吴刚 董事; [新增]
裴俊伟 董事;
蔡蕾 董事;
黄晓捷 总经理;
付叶波 监事 [新增] | 黄晓捷 董事长;
蔡蕾 董事;
赵忠义 董事;
徐春林 董事;
裴俊伟 董事;
李建国 董事;
张伟德 董事;
冯源 董事;
吴鸿 董事; [退出]
黄晓捷 总经理;
刘建平 监事 [退出] | 2010-04-07 |
董事 经理 监事 | 黄晓捷* 董事长
吴刚 董事 [新增]
蔡蕾 董事
裴俊伟 董事
徐春林 董事
张伟德 董事
冯源 董事
李建国 董事
赵忠义 董事
黄晓捷* 总经理
付叶波 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 黄晓捷* 董事长
吴鸿 董事 [退出]
冯源 董事
李建国 董事
张伟德 董事
徐春林 董事
裴俊伟 董事
赵忠义 董事
蔡蕾 董事
黄晓捷* 总经理
刘建平 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-04-07 |
投资人 | 江山惠邦科技有限公司 1250 法人股东
吴刚 1008 自然人股东 [新增]
李建国 750 自然人股东
黄晓捷 720 自然人股东
张伟德 576 自然人股东
蔡蕾 288 自然人股东
裴俊伟 288 自然人股东
赵忠义 120 自然人股东 | 江山惠邦科技有限公司 1250 企业法人
吴鸿 1008 自然人股东 [退出]
李建国 750 自然人股东
黄晓捷 720 自然人股东
张伟德 576 自然人股东
蔡蕾 288 自然人股东
裴俊伟 288 自然人股东
赵忠义 120 自然人股东 | 2010-04-07 |
住所 | 北京市海淀区中关村南大街甲6号615室 | 北京市海淀区中关村东路8号东升大厦C座320室 | 2010-04-07 |
投资人 | 江山惠邦科技有限公司,1250,法人股东; 吴刚,1008,自然人股东; 李建国,750,自然人股东; 黄晓捷,720,自然人股东; 张伟德,576,自然人股东; 蔡蕾,288,自然人股东; 裴俊伟,288,自然人股东; 赵忠义,120,自然人股东; | 江山惠邦科技有限公司,1250,企业法人; 吴鸿,1008,自然人股东; 李建国,750,自然人股东; 黄晓捷,720,自然人股东; 张伟德,576,自然人股东; 蔡蕾,288,自然人股东; 裴俊伟,288,自然人股东; 赵忠义,120,自然人股东; | 2010-04-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴刚,董事; 蔡蕾,董事; 裴俊伟,董事; 徐春林,董事; 张伟德,董事; 冯源,董事; 李建国,董事; 赵忠义,董事; 付叶波,监事; | 吴鸿,董事; 冯源,董事; 李建国,董事; 张伟德,董事; 徐春林,董事; 裴俊伟,董事; 赵忠义,董事; 蔡蕾,董事; 刘建平,监事; | 2010-04-07 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 江山惠邦科技有限公司,1250,企业法人; 吴鸿,1008,自然人股东; 李建国,750,自然人股东; 黄晓捷,720,自然人股东; 张伟德,576,自然人股东; 蔡蕾,288,自然人股东; 裴俊伟,288,自然人股东; 赵忠义,120,自然人股东; | 江山惠邦科技有限公司,1250,企业法人; 吴鸿,1008,自然人股东; 北京正道九鼎创业投资有限责任公司,800,法人股东; 李建国,750,自然人股东; 黄晓捷,720,自然人股东; 张伟德,576,自然人股东; 蔡蕾,288,自然人股东; 裴俊伟,211.2,自然人股东; 赵忠义,120,自然人股东; | 2009-09-09 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 江山惠邦科技有限公司 1250 企业法人
吴鸿 1008 自然人股东
李建国 750 自然人股东
黄晓捷 720 自然人股东
张伟德 576 自然人股东
蔡蕾 288 自然人股东
裴俊伟 288( + 36.36364% ) 自然人股东
赵忠义 120 自然人股东 | 江山惠邦科技有限公司 1250 企业法人
吴鸿 1008 自然人股东
北京正道九鼎创业投资有限责任公司 800 法人股东 [退出]
李建国 750 自然人股东
黄晓捷 720 自然人股东
张伟德 576 自然人股东
蔡蕾 288 自然人股东
裴俊伟 211.2 自然人股东
赵忠义 120 自然人股东 | 2009-09-09 |