北京标冠会计师事务所有限公司成立于2004年,综合实力在北京会计师事务所行业排名中!会计师事务所的业务范围包括审计、验资、代理记账、评估、代理注册注销登记、财务外包、税务代理、会计服务、咨询等专业服务。服务对象为外商投资企业、外国企业北京代表处、外资企业分支机构、国有企业、集体企业、内资公司等各行各业优质客户。
会计师事务所成立以来,与和广大客户有着良好的合作关系,陆续为超过1000家企事业单位和个人提供了各项优质的专业服务,受到和客户的广泛好评。
会计师事务所办公场所位于北京商务中心区(CBD)核心位置——万达广场,地理位置优越,商务氛围浓厚。会计师事务所现有注册会计师(CPA)20名,律师5名,其他从业人员30人,专业水平高超,工作经验丰富。
作为一家具有国际服务理念的会计师事务所,我们的全体成员一直遵循着“独立、客观、公正”的工作原则,秉持“专业、规范、诚信”的服务信念。我们将继续以这套理念为客户提供的专业服务。我们深信,这些基本的价值观念表达了北京标冠会计师事务所有限公司的服务精神,也为我们的每一项专业服务提供了质量保证。
2009年11月,经北京市注册税务师管理中心批准,我们成立了北京标冠税务师事务所有限公司。北京标冠税务师事务所将秉持“专业、规范、诚信”的服务信念,为广大客户提供优质的税务代理、税务咨询和服务,包括亏损确认审核、亏损弥补审核、企业所得税汇算清缴审核、资产损失税前扣除、研究开发经费加计扣除等专业服务。
会计师事务所成立以来,与和广大客户有着良好的合作关系,陆续为超过1000家企事业单位和个人提供了各项优质的专业服务,受到和客户的广泛好评。
会计师事务所办公场所位于北京商务中心区(CBD)核心位置——万达广场,地理位置优越,商务氛围浓厚。会计师事务所现有注册会计师(CPA)20名,律师5名,其他从业人员30人,专业水平高超,工作经验丰富。
作为一家具有国际服务理念的会计师事务所,我们的全体成员一直遵循着“独立、客观、公正”的工作原则,秉持“专业、规范、诚信”的服务信念。我们将继续以这套理念为客户提供的专业服务。我们深信,这些基本的价值观念表达了北京标冠会计师事务所有限公司的服务精神,也为我们的每一项专业服务提供了质量保证。
2009年11月,经北京市注册税务师管理中心批准,我们成立了北京标冠税务师事务所有限公司。北京标冠税务师事务所将秉持“专业、规范、诚信”的服务信念,为广大客户提供优质的税务代理、税务咨询和服务,包括亏损确认审核、亏损弥补审核、企业所得税汇算清缴审核、资产损失税前扣除、研究开发经费加计扣除等专业服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区建国路93号院万达广场4号楼3002室
- 固定电话:
- 010-58205063 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐洪波
- 电子邮件:
- suweijunhua@126.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-58205062 |
电子邮箱 | x@biaoguan.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京标冠会计师事务所有限公司 |
简称: | 标冠会计师事务所 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 审计企业会计报表,出具审计报告;...办理企业合并、分立事项中的审计业务,出具有关的报告;基本建设施工预决(结)算审计验证;法律、行政法规规定的其他审计业务;会计业务咨询服务;销售与会计业务相关的帐册、文表、用具。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容... |
营业执照号码: | 110000007394603 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-17 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年08月06日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
公司官网: | http://biaoguan.com |
所属分类: | 商务服务业 » 朝阳区商务服务业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 27809435 |
北京标冠会计师事务所有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐洪波 | 75.61% | 人民币155.0万元 |
吴翠萍 | 17.07% | 人民币35.0万元 |
杨英敏 | 2.44% | 人民币5.0万元 |
孙铁华 | 2.44% | 人民币5.0万元 |
袁军芳 | 2.44% | 人民币5.0万元 |
北京标冠会计师事务所有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 205万( + 2.5% ) | 200万 | 2021-08-27 |
投资人 | 孙铁华,自然人股东, 吴翠萍,自然人股东, 徐洪波,自然人股东, 杨英敏,自然人股东, 袁军芳,自然人股东 [新增] | 孙铁华,自然人股东, 吴翠萍,自然人股东, 徐洪波,自然人股东, 杨英敏,自然人股东 | 2021-08-27 |
注册资本 | 200( + 81.81818% ) | 110 | 2019-06-16 |
董事 经理 监事 | 吴翠萍, 徐洪波* | 吴翠萍, 徐洪波* | 2019-06-16 |
注册资本 | 200万( + 81.81818% ) | 110万 | 2019-06-16 |
董事 经理 监事 | 徐洪波 执行董事; 徐洪波 经理; 吴翠萍 监事 | 徐洪波 执行董事; 徐洪波 经理; 吴翠萍 监事 | 2019-06-16 |
法定代表人 | 徐洪波 | 徐洪波 | 2019-06-16 |
董事 经理 监事 | 徐洪波* 执行董事 徐洪波* 经理 吴翠萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐洪波* 执行董事 徐洪波* 经理 吴翠萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-06-16 |
投资人 | 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 杨英敏 自然人股东 孙铁华 自然人股东 | 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 孙铁华 自然人股东 杨英敏 自然人股东 | 2019-06-16 |
注册资本 | 200万元( + 81.81818% ) | 110万元 | 2019-06-16 |
注册资本 | 110( + 10% ) | 100 | 2017-01-23 |
注册资本 | 110万( + 10% ) | 100万 | 2017-01-23 |
注册资本 | 110万元( + 10% ) | 100万元 | 2017-01-23 |
投资人 | 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 孙铁华 自然人股东 [新增] 杨英敏 自然人股东 [新增] | 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 李向荣 自然人股东 [退出] 申春梅 自然人股东 [退出] | 2017-01-23 |
注册资本 | 110 万元 | 100 万元 | 2017-01-23 |
投资人 | 徐洪波,自然人股东; 吴翠萍,自然人股东; 孙铁华,自然人股东; 杨英敏,自然人股东; | 徐洪波,自然人股东; 吴翠萍,自然人股东; 李向荣,自然人股东; 申春梅,自然人股东; | 2017-01-23 |
注册资本 | 100 万元 | 50 万元 | 2015-12-17 |
投资人 | 徐洪波,自然人股东; 吴翠萍,自然人股东; 李向荣,自然人股东; 申春梅,自然人股东; | 吴翠萍,自然人股东; 徐洪波,自然人股东; 徐连文,自然人股东; 李向荣,自然人股东; | 2015-12-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴翠萍,监事; | 刘杰,董事; 刘燃,董事; 李向荣,董事; 徐连文,董事; 于兴波,监事会主席; 吴丹,监事; 连自若,监事; | 2015-12-17 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2015-12-17 |
董事 经理 监事 | 徐洪波 执行董事; 徐洪波 经理; 吴翠萍 监事 [新增] | 徐洪波 董事长; 李向荣 董事; [退出] 刘杰 董事; [退出] 徐连文 董事; [退出] 刘燃 董事; [退出] 徐洪波 总经理; 于兴波 监事会主席; [退出] 连自若 监事; [退出] 吴丹 监事 [退出] | 2015-12-17 |
注册资本 | 100万( + 100% ) | 50万 | 2015-12-17 |
董事 经理 监事 | 吴翠萍, [新增] 徐洪波* | 李向荣, [退出] 连自若, [退出] 刘杰, [退出] 刘燃, [退出] 吴丹, [退出] 徐洪波*, 徐连文, [退出] 于兴波 [退出] | 2015-12-17 |
董事 经理 监事 | 变更后 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 孙铁华 自然人股东 [新增] 杨英敏 自然人股东 [新增] | 变更前 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 李向荣 自然人股东 [退出] 申春梅 自然人股东 [退出] | 2015-12-17 |
投资人 | 变更后 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 孙铁华 自然人股东 [新增] 杨英敏 自然人股东 [新增] | 变更前 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 李向荣 自然人股东 [退出] 申春梅 自然人股东 [退出] | 2015-12-17 |
注册资本 | 100万元( + 100% ) | 50万元 | 2015-12-17 |
董事 经理 监事 | 徐洪波* 执行董事 徐洪波* 经理 吴翠萍 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐洪波* 董事长 刘杰 董事 [退出] 刘燃 董事 [退出] 李向荣 董事 [退出] 徐连文 董事 [退出] 徐洪波* 总经理 于兴波 监事会主席 [退出] 吴丹 监事 [退出] 连自若 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-17 |
投资人 | 徐洪波 自然人股东 吴翠萍 自然人股东 李向荣 自然人股东 申春梅 自然人股东 [新增] | 吴翠萍 自然人股东 徐洪波 自然人股东 徐连文 自然人股东 [退出] 李向荣 自然人股东 | 2015-12-17 |
营业期限 | - | - | 2014-05-19 |
北京标冠会计师事务所有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
徐洪波 | 执行董事 |
徐洪波 | 经理 |
吴翠萍 | 监事 |
北京标冠会计师事务所有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8821674 | 会乐学 | 教育娱乐 | 41 | 商标已注册 | 2010-11-08 | |
8416826 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2010-06-23 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
会计、审计、税务类助理 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2017-01-02 |
项目经理-注册会计师 | 15001-2000 | 本科 |
... | 2017-01-02 |
税务注销客户经理 | 8001-10000 | 大专 |
... | 2017-01-02 |
会计、审计、税务实习生 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2017-01-02 |
本页是 [北京标冠会计师事务所有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关商务服务业