变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 一般项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);健身休闲活动;会议及展览服务;未经加工的坚果、干果销售;体育用品及器材零售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用品销售;礼品花卉销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:高危险性体育运动(游泳);食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 体育运动项目经营(不含高危险性运动项目);会议服务;销售体育用品、服装、鞋帽、日用品、花卉、工艺品、未经加工的干果、坚果;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-07-08 |
经营范围 | 销售食品;体育运动项目经营(不含高危险性运动项目);会议服务;销售体育用品、服装、鞋帽、日用品、花卉、工艺品、未经加工的干果、坚果。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。体育运动项目经营(不含高危险性运动项目);会议服务;销售体育用品、服装、日用品、花卉、工艺品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-10-12 |
董事 经理 监事 | 黄卫卫 执行董事; [新增]
黄卫卫 经理; [新增]
高晓梅 监事 [新增] | 李洪均 执行董事; [退出]
李洪均 经理; [退出]
叶建军 监事 [退出] | 2016-09-05 |
董事 经理 监事 | 高晓梅, [新增]
黄卫卫* [新增] | 李洪均*, [退出]
叶建军 [退出] | 2016-09-05 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
黄卫卫* 执行董事 [新增]
黄卫卫* 经理 [新增]
高晓梅 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
李洪均* 执行董事 [退出]
李洪均* 经理 [退出]
叶建军 监事 [退出] | 2016-09-05 |
董事 经理 监事 | 黄卫卫* 执行董事 [新增]
黄卫卫* 经理 [新增]
高晓梅 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李洪均* 执行董事 [退出]
李洪均* 经理 [退出]
叶建军 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-09-05 |
投资人 | 黄卫卫 自然人股东 [新增]
赵雨思 自然人股东 [新增]
郑怡 自然人股东
赵永庄 自然人股东 [新增]
杨淼 自然人股东 [新增]
何巍 自然人股东 [新增] | 郑怡 自然人股东
李洪均 自然人股东 [退出]
叶建军 自然人股东 [退出] | 2016-09-05 |
法定代表人 | 黄卫卫 | 李洪均 | 2016-09-05 |
投资人 | 黄卫卫,自然人股东; 赵雨思,自然人股东; 郑怡,自然人股东; 赵永庄,自然人股东; 杨淼,自然人股东; 何巍,自然人股东; | 郑怡,自然人股东; 李洪均,自然人股东; 叶建军,自然人股东; | 2016-09-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 高晓梅,监事; | 叶建军,监事; | 2016-09-05 |
经营范围 | 销售食品。体育运动项目经营(不含棋牌);会议服务;销售体育用品、服装、日用品、花卉、工艺品。销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年4月26日)。体育运动项目经营(不含棋牌);会议服务;销售体育用品、服装、日用品、花卉、工艺品。 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年4月26日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-18 |
投资人 | 郑怡,自然人股东; 李洪均,自然人股东; 叶建军,自然人股东; | 李洪均,自然人股东; 张刚,自然人股东; | 2015-12-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 叶建军,监事; | 仲萍,监事; | 2015-12-18 |
董事 经理 监事 | 李洪均 执行董事;
李洪均 经理;
叶建军 监事 [新增] | 李洪均 执行董事;
李洪均 经理;
仲萍 监事 [退出] | 2015-12-18 |
董事 经理 监事 | 李洪均*,
叶建军 [新增] | 李洪均*,
仲萍 [退出] | 2015-12-18 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
黄卫卫* 执行董事 [新增]
黄卫卫* 经理 [新增]
高晓梅 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
李洪均* 执行董事 [退出]
李洪均* 经理 [退出]
叶建军 监事 [退出] | 2015-12-18 |
董事 经理 监事 | 李洪均* 执行董事
李洪均* 经理
叶建军 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李洪均* 执行董事
李洪均* 经理
仲萍 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-18 |
投资人 | 郑怡 自然人股东 [新增]
李洪均 自然人股东
叶建军 自然人股东 [新增] | 李洪均 自然人股东
张刚 自然人股东 [退出] | 2015-12-18 |
董事 经理 监事 | 李洪均 执行董事; [新增]
李洪均 经理; [新增]
仲萍 监事 [新增] | 于铁男 执行董事; [退出]
邢程 经理; [退出]
曹蕾 监事 [退出] | 2015-01-30 |
投资人 | 李洪均 自然人股东 [新增]
张刚 自然人股东 [新增] | 邢程 自然人股东 [退出] | 2015-01-30 |
法定代表人 | 李洪均 | 于铁男 | 2015-01-30 |
投资人 | 李洪均,自然人股东; 张刚,自然人股东; | 邢程,自然人股东; | 2015-01-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-01-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 仲萍,监事; | 邢程,经理; 曹蕾,监事; | 2015-01-30 |
董事 经理 监事 | 李洪均*, [新增]
仲萍 [新增] | 曹蕾, [退出]
邢程, [退出]
于铁男* [退出] | 2015-01-30 |
董事 经理 监事 | 李洪均* 执行董事 [新增]
李洪均* 经理 [新增]
仲萍 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 于铁男* 执行董事 [退出]
邢程 经理 [退出]
曹蕾 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-30 |
经营范围 | 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年4月26日)。体育运动项目经营(不含棋牌);会议服务;销售体育用品、服装、日用品、花卉、工艺品。 | 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年4月26日)。体育运动项目经营(不含棋牌);会议服务;销售体育用品、服装、日用品。 | 2012-06-19 |
董事 经理 监事 | 于铁男 执行董事; [新增]
邢程 经理;
曹蕾 监事 | 邢程 执行董事;
邢程 经理;
曹蕾 监事 | 2012-05-11 |
董事 经理 监事 | 于铁男* 执行董事 [新增]
邢程 经理
曹蕾 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 邢程* 执行董事
邢程* 经理
曹蕾 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-05-11 |
经营范围 | 零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年4月26日)。体育运动项目经营(不含棋牌);会议服务;销售体育用品、服装、日用品。 | 体育运动项目经营(不含棋牌);会议服务;销售体育用品、服装、日用品。 | 2012-05-11 |
法定代表人 | 于铁男 | 邢程 | 2012-05-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 邢程,经理; 曹蕾,监事; | 曹蕾,监事; | 2012-05-11 |