变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2021-02-25 |
成员 | 李霞(董事),刘贞林(监事),苑新华(董事),杨小鸿(董事),龙少华(监事会主席),邹永兴(董事),张耀武(职工监事) | 苑新华(董事),苑拥英(监事),黄海雯(监事),李映好(董事),张加迎(监事),严咏娴(董事),陈显玲(董事) | 2021-02-25 |
升级换照 | - | - | 2021-02-25 |
监事信息 | 李霞(董事), [新增]
刘贞林(监事), [新增]
苑新华(董事),
杨小鸿(董事), [新增]
龙少华(监事会主席), [新增]
邹永兴(董事), [新增]
张耀武(职工监事) [新增] | 苑新华(董事),
苑拥英(监事), [退出]
黄海雯(监事), [退出]
李映好(董事), [退出]
张加迎(监事), [退出]
严咏娴(董事), [退出]
陈显玲(董事) [退出] | 2021-02-25 |
补照 | - | - | 2021-02-25 |
一照一码升级 | *****0 | - | 2021-02-25 |
其他董事信息 | 李霞(董事), [新增]
刘贞林(监事), [新增]
苑新华(董事),
杨小鸿(董事), [新增]
龙少华(监事会主席), [新增]
邹永兴(董事), [新增]
张耀武(职工监事) [新增] | 苑新华(董事),
苑拥英(监事), [退出]
黄海雯(监事), [退出]
李映好(董事), [退出]
张加迎(监事), [退出]
严咏娴(董事), [退出]
陈显玲(董事) [退出] | 2021-02-25 |
成员 | 李映好(董事),苑新华(总经理),严咏娴(董事),陈显玲(董事),苑新华(董事) | 陈显玲(董事),严咏娴(董事),李映好(董事),刘刚(总经理),刘刚(董事) | 2019-06-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-06 |
成员 | 刘刚(董事),李映好(董事),严咏娴(董事),陈显玲(董事) | 陈显玲(董事),蔡顺基(董事),刘刚(董事),李威(董事) | 2019-01-24 |
高级管理人员备案 | 董事:刘刚
董事:李映好 [新增]
董事:严咏娴 [新增]
董事:陈显玲 | 董事:陈显玲
董事:蔡顺基 [退出]
董事:刘刚
董事:李威 [退出] | 2019-01-24 |
章程备案 | 2018-11-05 | 2018-07-20 | 2018-11-12 |
许可经营 | 公共中小巴、城镇效线大巴。 | - | 2018-08-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-20 | 1900-01-01 | 2018-08-03 |
一般经营项目 | 物业租赁。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。 | 公共中小巴、城镇效线大巴。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。 | 2018-08-03 |
许可经营项目 | 公共中小巴、城镇效线大巴。 | - | 2018-08-03 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2017-04-07 |
成员 | 苑拥英(监事),张加迎(监事),李威(董事),刘刚(总经理),刘刚(董事),黄海雯(监事),蔡顺基(董事),陈显玲(董事),何宏伟(董事长) | 余伟成(监事),高波(总经理),张革初(董事长),何宏伟(董事),黄劲锋(董事),苑拥英(监事),董宏君(监事),李威(董事),高波(董事) | 2017-04-07 |
负责人 | 何宏伟 | 张革初 | 2017-04-07 |
负责人变更 | 监事:苑拥英;
监事:张加迎;
其他董事:李威;
总经理:刘刚;
其他董事:刘刚;
监事:黄海雯;
其他董事:蔡顺基;
法定代表人:何宏伟;
其他董事:陈显玲;
董事长:何宏伟; | 监事:余伟成;
总经理:高波;
董事长:张革初;
其他:何宏伟;
其他:黄劲锋;
监事:苑拥英;
监事:董宏君;
其他:李威;
其他:高波;
法定代表人:张革初; | 2017-04-07 |
监事信息 | 苑拥英(监事)
黄海雯(监事) [新增]
张加迎(监事) [新增] | 余伟成(监事) [退出]
董宏君(监事) [退出]
苑拥英(监事) | 2017-04-07 |
其他董事信息 | 陈显玲(董事) [新增]
蔡顺基(董事) [新增]
刘刚(董事) [新增]
李威(董事) | 高波(董事) [退出]
李威(董事)
黄劲锋(董事) [退出]
何宏伟(董事) [退出] | 2017-04-07 |
总经理 | 刘刚(总经理) [新增] | 高波(总经理) [退出] | 2017-04-07 |
董事长或执行董事成员 | 何宏伟(董事长) [新增] | 张革初(董事长) [退出] | 2017-04-07 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2017-04-07 |
高管人员 | 李威(董事)
刘刚(总经理) [新增]
蔡顺基(董事) [新增]
何宏伟(董事长)
张加迎(监事) [新增]
刘刚(董事) [新增]
陈显玲(董事) [新增]
黄海雯(监事) [新增]
苑拥英(监事) | 黄劲锋(董事) [退出]
高波(总经理) [退出]
何宏伟(董事)
张革初(董事长) [退出]
余伟成(监事) [退出]
董宏君(监事) [退出]
苑拥英(监事)
高波(董事) [退出]
李威(董事) | 2017-04-07 |
监事成员 | 李威(董事)
刘刚(总经理) [新增]
蔡顺基(董事) [新增]
何宏伟(董事长)
张加迎(监事) [新增]
刘刚(董事) [新增]
陈显玲(董事) [新增]
黄海雯(监事) [新增]
苑拥英(监事) | 黄劲锋(董事) [退出]
高波(总经理) [退出]
何宏伟(董事)
张革初(董事长) [退出]
余伟成(监事) [退出]
董宏君(监事) [退出]
苑拥英(监事)
高波(董事) [退出]
李威(董事) | 2017-04-07 |
董事成员 | 李威(董事)
刘刚(总经理) [新增]
蔡顺基(董事) [新增]
何宏伟(董事长)
张加迎(监事) [新增]
刘刚(董事) [新增]
陈显玲(董事) [新增]
黄海雯(监事) [新增]
苑拥英(监事) | 黄劲锋(董事) [退出]
高波(总经理) [退出]
何宏伟(董事)
张革初(董事长) [退出]
余伟成(监事) [退出]
董宏君(监事) [退出]
苑拥英(监事)
高波(董事) [退出]
李威(董事) | 2017-04-07 |
法定代表人 | 何宏伟 | 张革初 | 2017-04-07 |
一照一码升级 | - | - | 2017-04-07 |
一照一码升级 | | | 2017-04-07 |
董事成员 | 李威(董事) 刘刚(总经理) 蔡顺基(董事) 何宏伟(董事长) 张加迎(监事) 刘刚(董事) 陈显玲(董事) 黄海雯(监事) 苑拥英(监事) | 黄劲锋(董事) 高波(总经理) 何宏伟(董事) 张革初(董事长) 余伟成(监事) 董宏君(监事) 苑拥英(监事) 高波(董事) 李威(董事) | 2017-04-07 |
监事成员 | 李威(董事) 刘刚(总经理) 蔡顺基(董事) 何宏伟(董事长) 张加迎(监事) 刘刚(董事) 陈显玲(董事) 黄海雯(监事) 苑拥英(监事) | 黄劲锋(董事) 高波(总经理) 何宏伟(董事) 张革初(董事长) 余伟成(监事) 董宏君(监事) 苑拥英(监事) 高波(董事) 李威(董事) | 2017-04-07 |
高管人员 | 李威(董事) 刘刚(总经理) 蔡顺基(董事) 何宏伟(董事长) 张加迎(监事) 刘刚(董事) 陈显玲(董事) 黄海雯(监事) 苑拥英(监事) | 黄劲锋(董事) 高波(总经理) 何宏伟(董事) 张革初(董事长) 余伟成(监事) 董宏君(监事) 苑拥英(监事) 高波(董事) 李威(董事) | 2017-04-07 |
监事成员 | 黄劲锋(董事) 高波(总经理) 何宏伟(董事) 张革初(董事长) 余伟成(监事) 董宏君(监事) 苑拥英(监事) 高波(董事) 李威(董事) | 苑拥英(监事) 雷玉斌(董事) 何宏伟(董事) 罗庆煌(监事) 范章顺(董事长) 高波(董事) 董非凡(监事) 黄劲锋(董事) 高波(总经理) | 2015-05-26 |
董事成员 | 黄劲锋(董事) 高波(总经理) 何宏伟(董事) 张革初(董事长) 余伟成(监事) 董宏君(监事) 苑拥英(监事) 高波(董事) 李威(董事) | 苑拥英(监事) 雷玉斌(董事) 何宏伟(董事) 罗庆煌(监事) 范章顺(董事长) 高波(董事) 董非凡(监事) 黄劲锋(董事) 高波(总经理) | 2015-05-26 |
成员 | 高波(董事),董宏君(监事),李威(董事),黄劲锋(董事),张革初(董事长),高波(总经理),何宏伟(董事),余伟成(监事),苑拥英(监事) | 黄劲锋(董事),高波(总经理),罗庆煌(监事),董非凡(监事),何宏伟(董事),范章顺(董事长),高波(董事),雷玉斌(董事),苑拥英(监事) | 2015-05-26 |
负责人 | 张革初 | 范章顺 | 2015-05-26 |
高级管理人员备案 | 董事:何宏伟
总经理:高波
监事:苑拥英
董事:李威 [新增]
董事:黄劲锋
董事长:张革初 [新增]
监事:余伟成 [新增]
监事:董宏君 [新增]
董事:高波 | 监事:罗庆煌 [退出]
监事:苑拥英
董事长:范章顺 [退出]
董事:何宏伟
监事:董非凡 [退出]
董事:雷玉斌 [退出]
总经理:高波
董事:高波
董事:黄劲锋 | 2015-05-26 |
负责人变更 | 法定代表人:张革初;
董事长:张革初;
其他董事:高波;
监事:苑拥英;
监事:余伟成;
其他董事:黄劲锋;
其他董事:李威;
监事:董宏君;
其他董事:何宏伟;
总经理:高波; | 法定代表人:范章顺;
监事:罗庆煌;
其他董事:高波;
监事:苑拥英;
其他董事:雷玉斌;
董事长:范章顺;
其他董事:何宏伟;
总经理:高波;
其他董事:黄劲锋;
监事:董非凡; | 2015-05-26 |
监事信息 | 苑拥英(监事)
余伟成(监事) [新增]
董宏君(监事) [新增] | 罗庆煌(监事) [退出]
董非凡(监事) [退出]
苑拥英(监事) | 2015-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 张革初(董事长) [新增] | 范章顺(董事长) [退出] | 2015-05-26 |
董事成员 | 黄劲锋(董事)
高波(总经理)
何宏伟(董事)
张革初(董事长) [新增]
余伟成(监事) [新增]
董宏君(监事) [新增]
苑拥英(监事)
高波(董事)
李威(董事) [新增] | 苑拥英(监事)
雷玉斌(董事) [退出]
何宏伟(董事)
罗庆煌(监事) [退出]
范章顺(董事长) [退出]
高波(董事)
董非凡(监事) [退出]
黄劲锋(董事)
高波(总经理) | 2015-05-26 |
监事成员 | 黄劲锋(董事)
高波(总经理)
何宏伟(董事)
张革初(董事长) [新增]
余伟成(监事) [新增]
董宏君(监事) [新增]
苑拥英(监事)
高波(董事)
李威(董事) [新增] | 苑拥英(监事)
雷玉斌(董事) [退出]
何宏伟(董事)
罗庆煌(监事) [退出]
范章顺(董事长) [退出]
高波(董事)
董非凡(监事) [退出]
黄劲锋(董事)
高波(总经理) | 2015-05-26 |
法定代表人 | 张革初 | 范章顺 | 2015-05-26 |
期限 | 自1994-05-11至5000-01-01 | 自1994-05-11至2014-05-11 | 2014-05-04 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-05-04 |
其他事项备案 | 工商联络员:林璐; | - | 2014-05-04 |
期限变更 | 永续经营 | 从1994-05-11至2014-05-11 | 2014-05-04 |
指定联系人 | 林璐 | - | 2014-05-04 |
期限变更 | 1994-05-11,5000-01-01 | 1994-05-11,2014-05-11 | 2014-05-04 |
商事登记换照 | - | - | 2014-05-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-04 |
经营期限 | 永续经营 | 自1994年5月11日起至2014年5月11日止 | 2014-05-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-04 |
商事登记换照 | | | 2014-05-04 |
负责人变更 | - | - | 2012-07-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-07-18 |
成员 | 黄劲锋(董事),高波(总经理),罗庆煌(监事),董非凡(监事),何宏伟(董事),范章顺(董事长),高波(董事),雷玉斌(董事),苑拥英(监事) | 高波(董事),王学民(董事),范章顺(董事),王能健(监事),范章顺(总经理),黄劲锋(董事),饶清和(监事),武伯宁(监事),何斌(董事长) | 2012-07-18 |
负责人 | 范章顺 | 何斌 | 2012-07-18 |
监事信息 | 董非凡(监事) [新增]
罗庆煌(监事) [新增]
苑拥英(监事) [新增] | 王能健(监事) [退出]
武伯宁(监事) [退出]
饶清和(监事) [退出] | 2012-07-18 |
董事长或执行董事成员 | 范章顺(董事长) [新增] | 何斌(董事长) [退出] | 2012-07-18 |
高管人员 | 高波(总经理) [新增] | 范章顺(总经理) [退出] | 2012-07-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-12-30 |
成员 | 高波(董事),王学民(董事),范章顺(董事),王能健(监事),范章顺(总经理),黄劲锋(董事),武伯宁(监事),饶清和(监事),何斌(董事长) | 饶清和(监事),董宏君(董事),何斌(董事长),黄劲锋(董事),范章顺(总经理),王能健(监事),曹丰(监事),范章顺(董事),余伟成(董事) | 2009-12-30 |
董事长或执行董事成员 | 何斌(董事长) | 何斌(董事长) | 2009-12-30 |
监事信息 | 饶清和(监事)
王能健(监事)
武伯宁(监事) [新增] | 王能健(监事)
曹丰(监事) [退出]
饶清和(监事) | 2009-12-30 |
经营范围变更 | 公共中小巴、城镇效线大巴。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。 | 公共中小巴。汽车坐垫套的生产。城镇效线大巴(凭道路运输经营许可证经营,有效期至2006年12月11日)。 | 2009-07-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-11-13 |
成员 | 饶清和(监事),董宏君(董事),何斌(董事长),黄劲锋(董事),范章顺(总经理),王能健(监事),曹丰(监事),范章顺(董事),余伟成(董事) | 黄劲锋(董事),余伟成(董事),曹丰(监事),范章顺(董事),刘刚(总经理),何斌(董事长),王能健(监事),董宏君(董事),饶清和(监事) | 2008-11-13 |
高管人员 | 范章顺(总经理) [新增] | 刘刚(总经理) [退出] | 2008-11-13 |
其他事项备案 | ***** | *****10 | 2008-10-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-10-30 |
成员 | 黄劲锋(董事),余伟成(董事),曹丰(监事),范章顺(董事),刘刚(总经理),何斌(董事长),王能健(监事),董宏君(董事),饶清和(监事) | 刘刚(董事),饶清和(监事),刘刚(总经理),黄劲锋(董事),辛维佳(监事),何斌(董事长),洪添发(董事),张华清(监事),薛国山(董事) | 2008-10-30 |
监事信息 | 曹丰(监事) [新增]
王能健(监事) [新增]
饶清和(监事) | 辛维佳(监事) [退出]
张华清(监事) [退出]
饶清和(监事) | 2008-10-30 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****10 | 2008-10-30 |
董事长或执行董事成员 | 何斌(董事长) | 何斌(董事长) | 2008-10-30 |
负责人变更 | - | - | 2007-01-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2007-01-22 |
成员 | 刘刚(董事),饶清和(监事),刘刚(总经理),黄劲锋(董事),辛维佳(监事),何斌(董事长),洪添发(董事),张华清(监事),薛国山(董事) | 李兴友(董事),洪添发(董事),洪添发(总经理),汤奔放(董事长),何树甜(董事),梁肖娟(监事),尹聚民(董事),杨长山(监事),张华清(监事) | 2007-01-22 |
负责人 | 何斌 | 汤奔放 | 2007-01-22 |
董事长或执行董事成员 | 何斌(董事长) [新增] | 汤奔放(董事长) [退出] | 2007-01-22 |
监事信息 | 辛维佳(监事) [新增]
饶清和(监事) [新增]
张华清(监事) | 杨长山(监事) [退出]
张华清(监事)
梁肖娟(监事) [退出] | 2007-01-22 |
高管人员 | 刘刚(总经理) [新增] | 洪添发(总经理) [退出] | 2007-01-22 |
投资人 | 508079583" target="_blank">深圳巴士集团股份有限公司 200(万元)20% 深圳市鹏翔客运有限公司 800(万元)80% | 3198411784" target="_blank">深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 200(万元)20% 深圳市鹏翔客运有限公司 800(万元)80% | 2006-06-20 |
投资人变更 | 名称:深圳巴士集团股份有限公司,出资额:200,出资比例:20 [新增]
名称:深圳市鹏翔客运有限公司,出资额:800,出资比例:80 | 名称:深圳市鹏翔客运有限公司,出资额:800,出资比例:80
名称:深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司,出资额:200,出资比例:20 [退出] | 2006-06-20 |
其他事项备案 | - | - | 2005-04-18 |
名称变更 | 深圳巴士集团宝安公共汽车有限公司 | 深圳市宝安鹏翔客运有限公司 | 2005-04-18 |
经营范围变更 | 公共中小巴。汽车坐垫套的生产。城镇效线大巴(凭道路运输经营许可证经营,有效期至2006年12月11日)。 | 公共中小巴。汽车坐垫套的生产。 | 2004-12-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2004-07-20 |
成员 | 梁肖娟(监事),汤奔放(董事长),杨长山(监事),张华清(监事),李兴友(董事),洪添发(董事),洪添发(总经理),何树甜(董事),尹聚民(董事) | 甘海莹(监事),张华清(监事),汤奔放(董事长),杨长山(监事),黄容胜(董事),温军权(董事),洪添发(总经理),洪添发(董事),何树甜(董事) | 2004-07-20 |
董事长或执行董事成员 | 汤奔放(董事长) | 汤奔放(董事长) | 2004-07-20 |
实收资本 | 1000 | 0 | 2003-11-03 |
经营范围变更 | 公共中小巴。汽车坐垫套的生产。 | 公共中小巴。 | 2003-11-03 |
地址变更 | 深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区建兴路鹏翔厂房第三层 | 深圳市宝安区石岩镇旧镇府大院 | 2003-11-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2001-07-20 |
注册资本 | 1000( + 100% ) | 500 | 2001-07-20 |
成员 | 温军权(董事),汤奔放(董事长),甘海莹(监事),杨长山(监事),黄容胜(董事),张华清(监事),洪添发(董事),洪添发(总经理),何树甜(董事) | 何树甜(董事),曾玉祥(董事),汤奔放(董事长),尹聚民(董事),温军权(监事),张华清(董事),洪添发(董事),洪添发(总经理) | 2001-07-20 |
投资人 | 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 200(万元)20% 深圳市鹏翔客运有限公司 800(万元)80% | 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 100(万元)20% 深圳市鹏翔客运有限公司 400(万元)80% | 2001-07-20 |
董事长或执行董事成员 | 汤奔放(董事长) | 汤奔放(董事长) | 2001-07-20 |
投资人变更 | 名称:深圳市鹏翔客运有限公司,出资额:800( + 100% ),出资比例:80
名称:深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司,出资额:200( + 100% ),出资比例:20 | 名称:深圳市鹏翔客运有限公司,出资额:400,出资比例:80
名称:深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司,出资额:100,出资比例:20 | 2001-07-20 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2001-07-20 |
注册资本 | 500( + 150% ) | 200 | 1999-11-22 |
投资人 | 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 100(万元)20% 深圳市鹏翔客运有限公司 400(万元)80% | 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 40(万元)20% 深圳市鹏翔小客车有限公司 160(万元)80% | 1999-11-22 |
注册资本变更 | 500( + 150% ) | 200 | 1999-11-22 |
投资人变更 | 名称:深圳市鹏翔客运有限公司,出资额:400,出资比例:80 [名称变更]
名称:深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司,出资额:100( + 150% ),出资比例:20 | 名称:深圳市鹏翔小客车有限公司,出资额:160,出资比例:80
名称:深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司,出资额:40,出资比例:20 | 1999-11-22 |
其他事项备案 | *****10 | 19248793-2 | 1998-06-30 |