变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名:清水博康; [新增] | 姓名:山田雅人; [退出] | 2022-05-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:明石洋一; [新增] | 姓名:村上靖典; [退出] | 2022-05-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:木鷺俊介; [新增] | 姓名:须藤益男; [退出] | 2022-05-27 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 委派方:空;姓名:木鷺俊介;任职起始日期:*-*-27;任职截止日期:*-*-26;; | 委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:须藤益男;任职起始日期:*-*-10;任职截止日期:*-*-09;; | 2022-05-27 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:清水博康;任职起始日期:2022-05-27;任职截止日期:2025-05-26;; | 姓名:山田雅人;任职起始日期:2018-04-16;任职截止日期:2021-04-15;; | 2022-05-27 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:明石洋一;任职起始日期:2022-05-27;任职截止日期:2025-05-26;; | 姓名:村上靖典;任职起始日期:2018-04-16;任职截止日期:2021-04-15;; | 2022-05-27 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔802、803室;生产经营地所在行政区划:高新区;; | 住所(经营场所):天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室;生产经营地所在行政区划:空;; | 2021-07-21 |
地址变更 | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔802、803室; | 天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室; | 2021-07-21 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔802、803室
生产经营地所在行政区划:高新区 | 住所(经营场所):天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室
生产经营地所在行政区划:空 | 2021-07-21 |
高级管理人员备案 | 早川元 | 空 | 2020-08-05 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:小原和生; [退出] | 2020-08-05 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 是否是投资方委派:空;植物产生方式:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;; | 是否是投资方委派:1;植物产生方式:委派;委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:小原和生;国籍:日本;任职起始日期:2016-08-04;证件名称:护照;任职截止日期:2019-08-03;法定代表人标志:否;; | 2020-08-05 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 早川元; | 空; | 2020-08-05 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:中村清一郎; [退出] | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 村上靖典 | 空 | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 职务:董事长
任职起始日期:2018-04-16
任职截止日期:2021-04-15 | 职务:董事
任职起始日期:2013-09-18
任职截止日期:2016-09-17 | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:吉村元仁; [退出] | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 山田雅人 | 空 | 2018-04-20 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 村上靖典; | 空; | 2018-04-20 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2018-04-16;任职截止日期:2021-04-15;; | 任职起始日期:2013-09-18;任职截止日期:2016-09-17;; | 2018-04-20 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 是否是投资方委派:空;植物产生方式:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;任职起始日期:空;证件名称:空;法定代表人标志:空;; | 是否是投资方委派:1;植物产生方式:委派;委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:中村清一郎;国籍:日本;任职起始日期:2015-07-22;证件名称:护照;法定代表人标志:否;; | 2018-04-20 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 山田雅人; | 空; | 2018-04-20 |
法定代表人 | 刘猛; | 吉村元仁; | 2018-04-20 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:刘猛;任职截止日期:2021-04-15;国籍:中 国;任职起始日期:2018-04-16;证件类型:身份证;; | 姓名:吉村元仁;任职截止日期:2018-12-23;国籍:日本;任职起始日期:2015-12-24;证件类型:护照;; | 2018-04-20 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 是否是投资方委派:空;植物产生方式:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;任职起始日期:空;证件名称:空;任职截止日期:空;法定代表人标志:空;; | 是否是投资方委派:1;植物产生方式:委派;委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:吉村元仁;国籍:日本;任职起始日期:2015-12-24;证件名称:护照;任职截止日期:2018-12-23;法定代表人标志:是;; | 2018-04-20 |
负责人变更 | 刘猛; | 吉村元仁; | 2018-04-20 |
负责人变更 | 姓名:刘猛; [新增] | 姓名:吉村元仁; [退出] | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 姓名:须藤益男; [新增] | 姓名:中村充; [退出] | 2017-07-14 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:须藤益男;任职起始日期:*-*-10;任职截止日期:*-*-09;; | 姓名:中村充;任职起始日期:2017-04-01;任职截止日期:2020-03-31;; | 2017-07-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:中村充; [新增] | 姓名:岛村敏行; [退出] | 2017-04-27 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:中村充;任职起始日期:2017-04-01;任职截止日期:2020-03-31;; | 姓名:岛村敏行;任职起始日期:2015-07-22;任职截止日期:空;; | 2017-04-27 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:华苑产业园区;; | 住所(经营场所):天津华苑产业区海泰大厦B座112室;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2003-06-01;住所(经营场所)租赁期限止:2004-05-31;街道乡镇:空;; | 2016-12-02 |
地址变更 | 天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室; | 天津华苑产业区海泰大厦B座112室; | 2016-12-02 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室
场所(经营场所)产权:其他
住所(经营场所)租赁期限起:空
住所(经营场所)租赁期限止:空
街道乡镇:华苑产业园区 | 住所(经营场所):天津华苑产业区海泰大厦B座112室
场所(经营场所)产权:租赁单位产权房
住所(经营场所)租赁期限起:2003-06-01
住所(经营场所)租赁期限止:2004-05-31
街道乡镇:空 | 2016-12-02 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:华苑产业园区;; | 住所(经营场所):天津华苑产业区海泰大厦B座112室;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2003-06-01;住所(经营场所)租赁期限止:2004-05-31;街道乡镇:空;; | 2016-12-02 |
住所 | 天津高新区华苑产业区海泰信息广场D座1201室; | 天津华苑产业区海泰大厦B座112室; | 2016-12-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:前川茂嗣; [新增] | 姓名:近藤晓裕; [退出] | 2016-11-09 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:前川茂嗣;任职起始日期:2016-11-08;任职截止日期:2019-11-07;; | 姓名:近藤晓裕;任职起始日期:2013-09-18;任职截止日期:2016-09-17;; | 2016-11-09 |
高级管理人员备案 | 姓名:小原和生; [新增] | 姓名:森村匡秀; [退出] | 2016-08-04 |
高级管理人员备案 | 任职起始日期:2016-08-04
任职截止日期:2019-08-03 | 任职起始日期:2015-07-22
任职截止日期:空 | 2016-08-04 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:小原和生;任职起始日期:2016-08-04;任职截止日期:2019-08-03;; | 姓名:森村匡秀;任职起始日期:2015-07-22;任职截止日期:空;; | 2016-08-04 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2016-08-04;任职截止日期:2019-08-03;; | 任职起始日期:2015-07-22;任职截止日期:空;; | 2016-08-04 |
高级管理人员备案 | 姓名:吉村元仁; [新增] | 姓名:安竹睦实; [退出] | 2015-12-30 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:吉村元仁;任职起始日期:2015-12-24;任职截止日期:2018-12-23;; | 姓名:安竹睦实;任职起始日期:2013-08-05;任职截止日期:2016-08-04;; | 2015-12-30 |
法定代表人 | 吉村元仁; | 安竹睦实; | 2015-12-30 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:吉村元仁;任职截止日期:2018-12-23;任职起始日期:2015-12-24;; | 姓名:安竹睦实;任职截止日期:2016-08-04;任职起始日期:2013-08-05;; | 2015-12-30 |
负责人变更 | 吉村元仁; | 安竹睦实; | 2015-12-30 |
负责人变更 | 姓名:吉村元仁; [新增] | 姓名:安竹睦实; [退出] | 2015-12-30 |
高级管理人员备案 | 姓名:中村清一郎; [新增] | 姓名:藤澤隆史; [退出] | 2015-07-23 |
高级管理人员备案 | 姓名:岛村敏行; [新增] | 姓名:原田顺一; [退出] | 2015-07-23 |
高级管理人员备案 | 姓名:森村匡秀; [新增] | 姓名:栂井浩; [退出] | 2015-07-23 |
高级管理人员备案 | 刘猛 | 空 | 2015-07-23 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:中村清一郎;任职起始日期:2015-07-22;任职截止日期:空;; | 委派方:空;姓名:藤澤隆史;任职起始日期:2012-09-20;任职截止日期:2015-09-19;; | 2015-07-23 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:岛村敏行;任职起始日期:2015-07-22;任职截止日期:空;; | 姓名:原田顺一;任职起始日期:2012-09-20;任职截止日期:2015-09-19;; | 2015-07-23 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 刘猛; | 空; | 2015-07-23 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:森村匡秀;任职起始日期:2015-07-22;任职截止日期:空;; | 委派方:空;姓名:栂井浩;任职起始日期:2012-09-20;任职截止日期:2015-09-19;; | 2015-07-23 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 近藤晓裕 | 空 | 2013-09-23 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:刘猛;国籍:中 国;任职起始日期:2013-09-18;证件名称:身份证;任职截止日期:2016-09-17; | 委派方:空;姓名:须藤俊克;国籍:日本;任职起始日期:2011-05-20;证件名称:护照;任职截止日期:2014-05-19; | 2013-09-23 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:安竹眭实;任聘单位:日本国三菱综合材料株式会社;任职截止日期:2016-08-04;任职起始日期:2013-08-05; | 姓名:阿部隆一;任聘单位:空;任职截止日期:2014-05-19;任职起始日期:2011-05-20; | 2013-08-07 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 委派方:日本国三菱综合材料株式会社;姓名:安竹眭实;任职起始日期:2013-08-05;任职截止日期:2016-08-04; | 委派方:空;姓名:阿部隆一;任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 2013-08-07 |
法定代表人 | 安竹眭实 | 阿部隆一 | 2013-08-07 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:栂井浩;任职起始日期:2012-09-20;任职截止日期:2015-09-19; | 姓名:远藤裕章;任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 2012-09-21 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:原田顺一;任职起始日期:2012-09-20;任职截止日期:2015-09-19; | 姓名:松浦仁彦;任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 2012-09-21 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:藤澤隆史;任职起始日期:2012-09-20;任职截止日期:2015-09-19; | 姓名:中村清一郎;任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 2012-09-21 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:远藤裕章;任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 姓名:增田照彦;任职起始日期:2005-02-28;任职截止日期:2008-02-27; | 2011-05-26 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 任职起始日期:2008-09-06;任职截止日期:2011-09-05; | 2011-05-26 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:松浦仁彦;任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 姓名:秋山高潔;任职起始日期:2008-03-24;任职截止日期:2011-03-24; | 2011-05-26 |
法定代表人 | 阿部隆一 | 前崎修 | 2011-05-26 |
外商投资企业法定代表人信息 | 任职截止日期:2014-05-19;任职起始日期:2011-05-20;姓名:阿部隆一; | 任职截止日期:2011-03-24;任职起始日期:2005-02-28;姓名:前崎修; | 2011-05-26 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:阿部隆一;任职起始日期:2011-05-20;任职截止日期:2014-05-19; | 姓名:前崎修;任职起始日期:2008-03-24;任职截止日期:2011-03-24; | 2011-05-26 |