变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 各类蔬菜、初级水产品、禽蛋、肉类、豆制品收购、销售,食品经营(门店销售仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 各类蔬菜、初级水产品、禽蛋、肉类、豆制品收购、销售(门店销售仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-05-10 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-05-08 |
经营范围变更 | 各类蔬菜、初级水产品、禽蛋、肉类、豆制品收购、销售(门店销售仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 各类蔬菜、初级水产品、禽蛋、肉类、豆制品收购、销售(不含门店销售)。 | 2018-05-08 |
住所变更 | 浙江省舟山市普陀区大岭下原粮库 | 舟山市普陀区大岭下原粮库 | 2018-05-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****D | 注册号:*****
组织机构代码证:无 | 2015-10-15 |
| 统一社会信用代码:9********47863D | 注册号:********45084
组织机构代码证:无 | 2015-10-15 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 舟山市普陀区大岭下原粮库; 邮政编码: 316100; 电话: ********;住所所在行政区划:东港街道 | 住所: 舟山市普陀区东港街道东海西路2152号-11; 邮政编码: 316100; 电话: ********;住所所在行政区划:临城街道 | 2015-06-16 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2012-2-2 至 9999-9-9 | 营业期限: 2012-2-2 至 2032-2-1
| 2015-06-16 |
住所变更 | 住所: 舟山市普陀区大岭下原粮库
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:东港街道 | 住所: 舟山市普陀区东港街道东海西路****号-**
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:临城街道 | 2015-06-16 |
营业期限变更 | 营业期限: 2012-2-2 至 9999-9-9 | 营业期限: 2012-2-2 至 2032-2-1 | 2015-06-16 |
投资人备案 | 姓名: 何益光; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 郑海华; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 何益光; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 应正林; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 郑海华; 出资额: ***; 百分比: **% | 2015-01-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-01-28 |
组织机构变更 | 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-01-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 何益光; 出资额: 45; 百分比: 15%姓名: 郑海华; 出资额: 255; 百分比: 85% | 姓名: 何益光; 出资额: 45; 百分比: 15%
姓名: 应正林; 出资额: 60; 百分比: 20%
姓名: 郑海华; 出资额: 195; 百分比: 65%
| 2015-01-28 |
| 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-01-28 |
组织机构变更 | 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 何益光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑海华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-01-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 舟山市普陀区东港街道东海西路2152号-11; 邮政编码: 316100; 电话: ********;住所所在行政区划:临城街道 | 住所: 舟山市普陀区勾山街道浦西舟渔新网厂; 邮政编码: 316100; 电话: ********;住所所在行政区划:勾山街道 | 2014-10-23 |
住所变更 | 住所: 舟山市普陀区东港街道东海西路****号-**
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:临城街道 | 住所: 舟山市普陀区勾山街道浦西舟渔新网厂
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:勾山街道 | 2014-10-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 各类蔬菜、初级水产品、禽蛋、肉类、豆制品收购、销售(不含门店销售)。 | 一般经营项目: 各类蔬菜、初级水产品、禽蛋、肉类、豆制品销售(不含门店销售)。 | 2014-10-23 |
注册资本变更 | *** | ** | 2014-07-02 |
投资人备案 | 姓名: 何益光; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 应正林; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 郑海华; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 何益光; 出资额: *.*; 百分比: **%
姓名: 郑海华; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2014-07-02 |
注册资本变更 | 300( + 900% ) | 30 | 2014-07-02 |
注册资本(金)变更 | 300 | 30 | 2014-07-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 何益光; 出资额: 45; 百分比: 15%姓名: 应正林; 出资额: 60; 百分比: 20%姓名: 郑海华; 出资额: 195; 百分比: 65% | 姓名: 何益光; 出资额: 4.5; 百分比: 15%
姓名: 郑海华; 出资额: 25.5; 百分比: 85%
| 2014-07-02 |