变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:黎子卓,出资额:1287( + 661.53846% )万,占99%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25;
投资人:黎娜,出资额:13万,占1%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25; | 投资人:黎相荣,出资额:1118万,占86%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25; [退出]
投资人:黎子卓,出资额:169万,占13%,出资方式:货币,其他,出资时间:2010-08-26;
投资人:黎娜,出资额:13万,占1%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25; | 2020-01-03 |
投资人变更 | 投资人:黎子卓 ;
投资人:黎娜 ; | 投资人:黎相荣 ; [退出]
投资人:黎子卓 ;
投资人:黎娜 ; | 2020-01-03 |
投资人变更 | 投资人:黎相荣 ;
投资人:黎子卓 ; [新增]
投资人:黎娜 ; [新增] | 投资人:江西新余长运有限公司 ; [退出]
投资人:柳连喜 ; [退出]
投资人:辛小红 ; [退出]
投资人:熊义国 ; [退出]
投资人:黎相荣 ;
投资人:欧阳红生 ; [退出] | 2020-01-02 |
投资人变更 | 投资人:黎相荣,出资额:1118( + 437.5% )万,占86%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25;
投资人:黎子卓,出资额:169万,占13%,出资方式:货币,其他,出资时间:2010-08-26; [新增]
投资人:黎娜,出资额:13万,占1%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25; [新增] | 投资人:江西新余长运有限公司,出资额:910万人民币,占70%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25; [退出]
投资人:柳连喜,出资额:13万人民币,占1%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25; [退出]
投资人:辛小红,出资额:52万人民币,占4%,出资方式:货币,出资时间:2011-10-25; [退出]
投资人:熊义国,出资额:26万人民币,占2%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25; [退出]
投资人:黎相荣,出资额:208万人民币,占16%,出资方式:货币,其他,出资时间:2011-10-25;
投资人:欧阳红生,出资额:91万人民币,占7%,出资方式:货币,其他,出资时间:2010-08-26; [退出] | 2020-01-02 |
其他变更 | 姓名:黎娜,职务:监事;
姓名:黎子卓,职务:经理;
姓名:黎子卓,职务:执行董事; | 姓名:辛小红,职务:董事;
姓名:辛小红,职务:经理;
姓名:黎相荣,职务:董事;
姓名:刘安胜,职务:副董事长;
姓名:肖斌兵,职务:董事长;
姓名:戴雄,职务:董事;
姓名:钟美华,职务:监事; | 2020-01-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2020-01-02 |
法定代表人变更 | 黎子卓 | 肖斌兵 | 2020-01-02 |
经营范围变更 | 省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运;道路旅客运输站(限分支机构经营);城乡公交客运;二类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修);成品油(汽油、柴油)零售(限分支机构经营);房地产开发(凭资质证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 房地产开发(凭资质证经营);省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运;道路旅客运输站(限分支机构经营);城乡公交客运;二类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修);成品油(汽油、柴油)零售(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2017-06-19 |
其他变更 | 姓名:辛小红,职务:董事兼总经理;
姓名:黎相荣,职务:董事;
姓名:钟美华,职务:监事;
姓名:刘安胜,职务:副董事长;
姓名:肖斌兵,职务:董事长;
姓名:戴雄,职务:董事; | 姓名:戴雄,职务:董事长;
姓名:刘安胜,职务:副董事长;
姓名:肖斌兵,职务:董事;
姓名:辛小红,职务:董事兼总经理;
姓名:黎相荣,职务:董事;
姓名:钟美华,职务:监事; | 2017-04-10 |
法定代表人变更 | 肖斌兵 | 戴雄 | 2017-04-10 |
其他变更 | 姓名:辛小红,职务:董事兼总经理;姓名:黎相荣,职务:董事;姓名:钟美华,职务:监事;姓名:刘安胜,职务:副董事长;姓名:肖斌兵,职务:董事长;姓名:戴雄,职务:董事; | 姓名:戴雄,职务:董事长;姓名:刘安胜,职务:副董事长;姓名:肖斌兵,职务:董事;姓名:辛小红,职务:董事兼总经理;姓名:黎相荣,职务:董事;姓名:钟美华,职务:监事; | 2017-04-10 |
其他变更 | 91360521778843631Q | | 2015-12-11 |
更换统一社会信用代码 | *****Q | - | 2015-12-11 |
其他变更 | *****Q | - | 2015-12-11 |
经营期限变更 | 2011-04-08至2025-09-27 | 2011-04-08至2015-11-24 | 2015-12-11 |
主要人员变更 | 董事长,戴雄,*** [新增]
董事,黎相荣,
副董事长,刘安胜,
董事,肖斌兵,***
董事兼总经理,辛小红,
监事,钟美华, | 董事长,江建清, [退出]
董事,黎相荣,
副董事长,刘安胜,
董事,肖斌兵,***
董事兼总经理,辛小红,
监事,钟美华, | 2014-05-21 |
其他变更 | 董事长,戴雄,***;董事,黎相荣,;副董事长,刘安胜,;董事,肖斌兵,***;董事兼总经理,辛小红,;监事,钟美华,; | 董事长,江建清,;董事,黎相荣,;副董事长,刘安胜,;董事,肖斌兵,***;董事兼总经理,辛小红,;监事,钟美华,; | 2014-05-21 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:戴雄 | 证件号码:******,姓名:江建清 | 2014-05-21 |
其他变更 | 董事长,戴雄,***;董事,黎相荣,;副董事长,刘安胜,;董事,肖斌兵,***;董事兼总经理,辛小红,;监事,钟美华,; | 董事长,江建清,;董事,黎相荣,;副董事长,刘安胜,;董事,肖斌兵,***;董事兼总经理,辛小红,;监事,钟美华,; | 2014-05-20 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:戴雄 | 证件号码:******,姓名:江建清 | 2014-05-20 |
许可经营项目变更 | A; | A | 2012-02-24 |
经营范围变更 | 房地产开发(凭资质证经营);省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运;道路旅客运输站(限分支机构经营);城乡公交客运;二类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修);成品油(汽油、柴油)零售(限分支机构经营)** | 房地产开发(凭资质证经营);市际包车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运;道路旅客运输站(限分支机构经营);二类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修);成品油(汽油、柴油)零售(限分支机构经营)** | 2012-02-24 |
经营期限变更 | 经营期限起2011-04-08;经营期限止2014-07-25 | 经营期限起2011-04-08;经营期限止2014-07-28 | 2012-02-24 |
其他变更 | ******,黎相荣,董事;******,钟美华,监事;******,江建清,董事长;******,刘安胜,副董事长;******X,肖斌兵,董事;******,辛小红,董事兼总经理; | ******,欧阳红生,董事;******,辛小红,董事;******,支建华,董事兼总经理;******,熊义国,监事;******,柳连喜,监事;******,黎子路,董事;******,黎相荣,董事长; | 2011-11-16 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:江建清 | 证件号码:******,姓名:支建华 | 2011-11-16 |
投资人变更 | 江西新余长运有限公司,出资910万元,占70%; [新增]
柳连喜,出资13( - 50% )万元,占1%;
辛小红,出资52( - 42.85714% )万元,占4%;
熊义国,出资26( - 50% )万元,占2%;
黎相荣,出资208( - 54.28571% )万元,占16%;
欧阳红生,出资91万元,占7%; | 黎子路,出资130万元,占10%; [退出]
辛小红,出资91万元,占7%;
柳连喜,出资26万元,占2%;
熊义国,出资52万元,占4%;
黎相荣,出资455万元,占35%;
支建华,出资455万元,占35%; [退出]
欧阳红生,出资91万元,占7%; | 2011-10-27 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2011-10-27 |
经营范围变更 | 房地产开发(凭资质证经营);市际包车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运;道路旅客运输站(限分支机构经营);二类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修);成品油(汽油、柴油)零售(限分支机构经营)** | 房地产开发(凭资质证经营);市际包车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运;道路旅客运输站(限分支机构经营);二类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修)(限分支机构经营)** | 2011-04-08 |
许可经营项目变更 | 1; | 1 | 2011-04-08 |
经营期限变更 | 经营期限起2011-04-08;经营期限止2014-07-28 | 经营期限起2007-12-29;经营期限止2011-06-30 | 2011-04-08 |
其他变更 | ******,辛小红,董 事;******,黎子路,董 事;******,柳连喜,监事;******,支建华,董事/经理;******,熊义国,监事;******,欧阳红生,董 事;******,黎相荣,董事长; | ******,熊义国,监事;******,欧阳红生,董 事;******,辛小红,监事;******,黎子路,董 事;******,柳连喜,董事/经理;******,支建华,董 事;******,黎相荣,董事长; | 2010-12-31 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:支建华 | 证件号码:******,姓名:柳连喜 | 2010-12-31 |
投资人变更 | 黎子路万元,出资130,占10%; [新增]
辛小红万元,出资52,占4%; [新增]
柳连喜万元,出资65,占5%; [新增]
熊义国万元,出资52,占4%; [新增]
黎相荣万元,出资455,占35%; [新增]
支建华万元,出资455,占35%; [新增]
欧阳红生万元,出资91,占7%; [新增] | 黎子路,出资130万元,占10%; [退出]
柳连喜,出资65万元,占5%; [退出]
辛小红,出资52万元,占4%; [退出]
熊义国,出资52万元,占4%; [退出]
黎相荣,出资390万元,占30%; [退出]
支建华,出资390万元,占30%; [退出]
欧阳红生,出资221万元,占17%; [退出] | 2010-09-17 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):房地产开发(凭资质证经营);市际包车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运;道路旅客运输站(限分支机构经营);二类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修)(限分支机构经营)** | 经营范围(主营):房地产开发(凭资质证经营)** | 2010-08-06 |
其他变更 | 黎子路:10%;辛小红:4%;熊义国:4%;黎相荣:30%;支建华:30%;欧阳红生:17%; | 黎子路:45%;辛小红:8%;熊义国:8%;黎相荣:5.68%;支建华:5.68%;欧阳红生:3.64%; | 2010-04-07 |
出资方式变更 | ;
黎子路:; | 黎子路:; | 2010-04-07 |
投资人变更 | 黎子路,130(万元)10%; [新增]
柳连喜,65(万元)5%; [新增]
辛小红,52(万元)4%; [新增]
熊义国,52(万元)4%; [新增]
黎相荣,390(万元)30%; [新增]
支建华,390(万元)30%; [新增]
欧阳红生,221(万元)17%; [新增] | 黎子路,585(万元)45%; [退出]
李少平,104(万元)8%; [退出]
彭晔,104(万元)8%; [退出]
辛小红,104(万元)8%; [退出]
肖斌生,104(万元)8%; [退出]
熊义国,104(万元)8%; [退出]
黎相荣,73.84(万元)5.68%; [退出]
支建华,73.84(万元)5.68%; [退出]
欧阳红生,47.32(万元)3.64%; [退出] | 2010-04-07 |
投资人居所变更 | 黎相荣:江西省宜春市袁州区秀江西路206号秀江御景C__01号; | 黎相荣:; | 2010-04-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:柳连喜,家庭住址:江西省新余市分宜县分宜镇钤阳西路101号2栋1单元301室 | 证件号码:******,姓名:黎子路,家庭住址:江西省宜春市袁州区青石路1号 | 2010-04-07 |
出资日期变更 | 支建华:2010-03-20 00:00:00;
欧阳红生:2010-03-20 00:00:00;
熊义国:2010-03-20 00:00:00;
辛小红:2010-03-20 00:00:00;
黎子路:2010-03-20 00:00:00;
黎相荣:2010-03-20 00:00:00; | 支建华:2010-01-29 00:00:00;
欧阳红生:2010-01-29 00:00:00;
熊义国:2010-01-29 00:00:00;
辛小红:2010-01-29 00:00:00;
黎子路:2010-01-29 00:00:00;
黎相荣:2010-01-29 00:00:00; | 2010-04-07 |
出资额变更 | 黎子路:130万元;
辛小红:52万元;
熊义国:52万元;
黎相荣:390万元;
支建华:390万元;
欧阳红生:221万元; | 黎子路:585万元;
辛小红:104万元;
熊义国:104万元;
黎相荣:73.84万元;
支建华:73.84万元;
欧阳红生:47.32万元; | 2010-04-07 |
董事备案 | 柳连喜 [新增]
黎子路
支建华
黎相荣 [新增]
欧阳红生 | 黎子路
彭晔 [退出]
支建华
熊义国 [退出]
欧阳红生 | 2010-04-07 |
监事备案 | 熊义国 [新增]
辛小红 | 黎相荣 [退出]
李少平 [退出]
辛小红
肖斌生 [退出] | 2010-04-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:黎子路,家庭住址:江西省宜春市袁州区青石路1号 | 证件号码:******,姓名:黄小荣,家庭住址: | 2010-02-11 |
投资人居所变更 | 黎子路:江西省宜春市; | 黎子路:; | 2010-02-11 |
出资方式变更 | 支建华:;
欧阳红生:;
黎子路:;
黎相荣:; | 支建华:货币、设备;
欧阳红生:货币、设备;
黎子路:货币、设备;
黎相荣:货币、设备; | 2010-02-11 |
其他变更 | 无 | 支建华, | 2010-02-11 |
投资者名称变更 | 江西天茂房地产开发有限公司; | 江西晓荣实业有限公司; | 2010-02-11 |
其他变更 | 黎子路:45%;黎相荣:5.68%;支建华:5.68%;欧阳红生:3.64%; | 黎子路:6.9231%;黎相荣:6.9231%;支建华:13.8462%;欧阳红生:6.9231%; | 2010-02-11 |
出资额变更 | 黎子路:585万元;
黎相荣:73.84万元;
支建华:73.84万元;
欧阳红生:47.32万元; | 黎子路:90万元;
黎相荣:90万元;
支建华:180万元;
欧阳红生:90万元; | 2010-02-11 |
出资日期变更 | 支建华:2010-01-29 00:00:00;
欧阳红生:2010-01-29 00:00:00;
黎子路:2010-01-29 00:00:00;
黎相荣:2010-01-29 00:00:00; | 支建华:2005-09-26 00:00:00;
欧阳红生:2005-09-26 00:00:00;
黎子路:2005-09-26 00:00:00;
黎相荣:2005-09-26 00:00:00; | 2010-02-11 |
监事备案 | 黎相荣
李少平 [新增]
辛小红 [新增]
肖斌生 [新增] | 黎相荣
吴建峰 [退出]
杨绍全 [退出] | 2010-02-11 |
董事备案 | 彭晔 [新增]
黎子路
支建华 [新增]
熊义国 [新增]
欧阳红生 | 黄小荣 [退出]
黎子路
欧阳红生
揭云华 [退出]
吴强平 [退出] | 2010-02-11 |
投资人变更 | 黎子路,90(万元)6.9231%;
黎相荣,90(万元)6.9231%;
支建华,180(万元)13.8462%;
江西天茂房地产开发有限公司,700(万元)53.85%; [新增]
欧阳红生,90(万元)6.9231%;
揭云华,50(万元)3.8462%;
吴强平,50(万元)3.8462%;
吴建峰,30(万元)2.3077%;
杨绍全,20(万元)1.5385%; | 黎相荣,90(万元)6.9231%;
支建华,180(万元)13.8462%;
江西晓荣实业有限公司,700(万元)53.8462%; [退出]
黎子路,90(万元)6.9231%;
欧阳红生,90(万元)6.9231%;
揭云华,50(万元)3.8462%;
吴强平,50(万元)3.8462%;
吴建峰,30(万元)2.3077%;
杨绍全,20(万元)1.5385%; | 2010-02-11 |
其他变更 | 江西晓荣实业有限公司:53.85%; | 江西晓荣实业有限公司:53.8462%; | 2010-02-11 |
投资人变更 | 黎子路,585(万元)45%; [新增]
李少平,104(万元)8%; [新增]
彭晔,104(万元)8%; [新增]
辛小红,104(万元)8%; [新增]
肖斌生,104(万元)8%; [新增]
熊义国,104(万元)8%; [新增]
黎相荣,73.84(万元)5.68%; [新增]
支建华,73.84(万元)5.68%; [新增]
欧阳红生,47.32(万元)3.64%; [新增] | 黎子路,90(万元)6.9231%; [退出]
黎相荣,90(万元)6.9231%; [退出]
支建华,180(万元)13.8462%; [退出]
江西天茂房地产开发有限公司,700(万元)53.85%; [退出]
欧阳红生,90(万元)6.9231%; [退出]
揭云华,50(万元)3.8462%; [退出]
吴强平,50(万元)3.8462%; [退出]
吴建峰,30(万元)2.3077%; [退出]
杨绍全,20(万元)1.5385%; [退出] | 2010-02-11 |
出资方式变更 | 吴建峰:无形资产;
揭云华:无形资产;
支建华:货币、设备;
杨绍全:无形资产;
欧阳红生:货币、设备;
江西晓荣实业有限公司:货币、设备;
黎子路:货币、设备;
黎相荣:货币、设备; | 吴建峰:货币;
揭云华:货币;
支建华:货币;
杨绍全:货币;
欧阳红生:货币;
江西晓荣实业有限公司:货币;
黎子路:货币;
黎相荣:货币; | 2009-07-09 |
经营期限变更 | 经营期限(自)2007-12-29,经营期限(至)2011-06-30 | 经营期限(自)2007-12-29,经营期限(至)2009-06-30 | 2009-07-09 |
其他变更 | 江西晓荣实业有限公司:53.85%;吴建峰:2.31%;杨绍全:1.54%;欧阳红生:6.92%;揭云华:3.85%;吴强平:3.85%;支建华:13.85%;黎相荣:6.92%;黎子路:6.92%; | 江西晓荣实业有限公司:40%;吴建峰:3%;杨绍全:2%;欧阳红生:9%;揭云华:5%;吴强平:5%;支建华:18%;黎相荣:9%;黎子路:9%; | 2009-07-09 |
出资日期变更 | 吴建峰:2005-09-26 00:00:00;
吴强平:2005-09-26 00:00:00;
揭云华:2005-09-26 00:00:00;
支建华:2005-09-26 00:00:00;
杨绍全:2005-09-26 00:00:00;
欧阳红生:2005-09-26 00:00:00;
江西晓荣实业有限公司:2008-04-17 00:00:00;
黎子路:2005-09-26 00:00:00;
黎相荣:2005-09-26 00:00:00; | 吴建峰:;
吴强平:;
揭云华:;
支建华:;
杨绍全:;
欧阳红生:;
江西晓荣实业有限公司:;
黎子路:;
黎相荣:; | 2009-07-09 |
出资额变更 | 江西晓荣实业有限公司:700万元; | 江西晓荣实业有限公司:400万元; | 2009-07-09 |
注册资本变更 | 注册资本:1300币种:156固定资金:0流动资金0 | 注册资本:1000币种:156固定资金:0流动资金0 | 2008-05-21 |
实收资本变更 | 1300( + 30% ) | 1000 | 2008-05-21 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):房地产开发(凭资质证经营)** | 经营范围(主营):仅限客运运输服务、成品油销售、汽车维修、正餐服务、住宿、广告等项目的筹建,待取得相关许可机关的许可后方可经营** | 2008-05-21 |
投资人变更 | 江西晓荣实业有限公司,700(万元)53.85%
吴建峰,30(万元)2.31%
杨绍全,20(万元)1.54%
欧阳红生,90(万元)6.92%
揭云华,50(万元)3.85%
吴强平,50(万元)3.85%
支建华,180(万元)13.85%
黎相荣,90(万元)6.92%
黎子路,90(万元)6.92% | 江西晓荣实业有限公司,400(万元)40%
吴建峰,30(万元)3%
杨绍全,20(万元)2%
欧阳红生,90(万元)9%
揭云华,50(万元)5%
吴强平,50(万元)5%
支建华,180(万元)18%
黎相荣,90(万元)9%
黎子路,90(万元)9% | 2008-05-21 |
住所变更 | 住所:北环路
经营场所:北环路 | 住所:钤山中路
经营场所: | 2008-01-02 |
其他变更 | ***** | *****43 | 2008-01-02 |
经营期限变更 | 经营期限(自)2007-12-29,经营期限(至)2009-06-30 | 经营期限(自)2005-09-28,经营期限(至)2006-09-27 | 2008-01-02 |