我公司是以投资公益及民生项目为主,辅以产业投资及金融服务、园区运营及物业管理、项目咨询服务等相关业务的大型区属国有投资公司。本次招聘职位均在龙岗中心城工作。
招聘职位一:企业管理岗位2名。
基本要求:1、具有投资/金融/财务/法律/企业管理等相关专业硕士及以上学历;2、具有5年以上企业管理相关工作经历,其中2年以上大型企业战略管理/内控管理岗位工作经历;3、具备较强的分析解决问题能力,尤其是财务分析能力,文字功底扎实、思路清晰,考虑问题细致;4、具有良好的沟通、协调、组织与开拓能力。
主要工作任务:1、负责公司发展战略、重点业务研究及重要计划的编制工作并推动落实;2、负责公司对外投资项目的管理、全资子公司管理及控股、参股公司的管理工作;3、负责公司制度管理、风险管控、部门绩效考核及法律事务管理工作。
招聘职位二:投资经济分析师1名。
基本要求:1、具有投资、金融、经济类专业硕士及以上学历;2、具有5年以上从事房地产项目/大型政府投资类项目/对外股权投资分析经历,具备独立完成项目投资可行性研究报告的能力,有PPP项目投资分析工作经验的优先考虑;3、熟悉国家房地产、投资类的法律法规,有较强的文字和语言表达能力。
主要工作任务:1、负责公司投资入股、股权投资、并购重组、合资合作经营等方案的拟订、谈判、实施;2、负责投资项目及资本运作项目的投资策划、可行性研究、实施方案等;3、负责项目前期营销推广策划、项目经营定位、招商方案、价格定位、招商谈判等;4、负责投资项目后续的盈利模式方案拟订、后续经营和管理以及实施;5、负责公司对外投资、收购信息的收集、调研、制定方案及谈判、实施,对现有经营资产的管理和处置提出建议方案。
招聘职位三:基金投资经理1名
职位要求:1、经济类、金融类、财务管理类等专业硕士及以上学历;具有政府产业投资基金从业经验优先;2、在股权投资公司、投资银行、基金管理公司、资产管理公司等行业有3年以上工作经验,具备扎实的项目分析判断、企业估值、项目运营和管控能力;3、具备独立完成项目投资可行性研究报告的能力;4、遵守职业道德,具备良好的投资判断能力和沟通能力;5、热情有活力,刻苦耐劳、具备团队合作精神。
应聘者简历请注明应聘岗位,发送到电子邮箱szlgct@163.com,接收截止日期:2015年6月10日。
注:以上职位均在龙岗中心城工作。
招聘职位一:企业管理岗位2名。
基本要求:1、具有投资/金融/财务/法律/企业管理等相关专业硕士及以上学历;2、具有5年以上企业管理相关工作经历,其中2年以上大型企业战略管理/内控管理岗位工作经历;3、具备较强的分析解决问题能力,尤其是财务分析能力,文字功底扎实、思路清晰,考虑问题细致;4、具有良好的沟通、协调、组织与开拓能力。
主要工作任务:1、负责公司发展战略、重点业务研究及重要计划的编制工作并推动落实;2、负责公司对外投资项目的管理、全资子公司管理及控股、参股公司的管理工作;3、负责公司制度管理、风险管控、部门绩效考核及法律事务管理工作。
招聘职位二:投资经济分析师1名。
基本要求:1、具有投资、金融、经济类专业硕士及以上学历;2、具有5年以上从事房地产项目/大型政府投资类项目/对外股权投资分析经历,具备独立完成项目投资可行性研究报告的能力,有PPP项目投资分析工作经验的优先考虑;3、熟悉国家房地产、投资类的法律法规,有较强的文字和语言表达能力。
主要工作任务:1、负责公司投资入股、股权投资、并购重组、合资合作经营等方案的拟订、谈判、实施;2、负责投资项目及资本运作项目的投资策划、可行性研究、实施方案等;3、负责项目前期营销推广策划、项目经营定位、招商方案、价格定位、招商谈判等;4、负责投资项目后续的盈利模式方案拟订、后续经营和管理以及实施;5、负责公司对外投资、收购信息的收集、调研、制定方案及谈判、实施,对现有经营资产的管理和处置提出建议方案。
招聘职位三:基金投资经理1名
职位要求:1、经济类、金融类、财务管理类等专业硕士及以上学历;具有政府产业投资基金从业经验优先;2、在股权投资公司、投资银行、基金管理公司、资产管理公司等行业有3年以上工作经验,具备扎实的项目分析判断、企业估值、项目运营和管控能力;3、具备独立完成项目投资可行性研究报告的能力;4、遵守职业道德,具备良好的投资判断能力和沟通能力;5、热情有活力,刻苦耐劳、具备团队合作精神。
应聘者简历请注明应聘岗位,发送到电子邮箱szlgct@163.com,接收截止日期:2015年6月10日。
注:以上职位均在龙岗中心城工作。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路龙岗天安数码创新园一号厂房A座A1203-8
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐向明
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-28998028 |
电子邮箱 | lgct2010@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市龙岗区人民政府 | 100% | 人民币1052200万元 |
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他董事信息 | 林丽(董事), 杜莉(董事), 曾伟其(董事), 陈志杰(董事), 马辉申(董事), 谢云涛(董事), [新增] 谢云涛(总经理) [新增] | 董娟(董事), [退出] 赵阳(总经理), [退出] 杜莉(董事), 林丽(董事), 陈志杰(董事), 马辉申(董事), 曾伟其(董事) | 2022-09-14 |
总经理 | 林丽(董事), 杜莉(董事), 曾伟其(董事), 陈志杰(董事), 马辉申(董事), 谢云涛(董事), [新增] 谢云涛(总经理) [新增] | 董娟(董事), [退出] 赵阳(总经理), [退出] 杜莉(董事), 林丽(董事), 陈志杰(董事), 马辉申(董事), 曾伟其(董事) | 2022-09-14 |
成员 | 林丽(董事),杜莉(董事),曾伟其(董事),陈志杰(董事),马辉申(董事),谢云涛(董事),谢云涛(总经理) | 董娟(董事),赵阳(总经理),杜莉(董事),林丽(董事),陈志杰(董事),马辉申(董事),曾伟其(董事) | 2022-09-14 |
负责人 | 赵阳 | 蔡志伟 | 2022-02-16 |
成员 | 杜莉(董事),赵阳(董事长),曾伟其(董事),马辉申(董事),董娟(董事),陈志杰(董事),林丽(董事) | 赵阳(董事),林丽(董事),杜莉(董事),曾伟其(董事),蔡志伟(董事长),马辉申(董事),陈志杰(董事) | 2022-02-16 |
升级换照 | *****P | *****P | 2022-02-16 |
董事长或执行董事成员 | 杜莉(董事), 赵阳(董事长), 曾伟其(董事), 马辉申(董事), 董娟(董事), [新增] 陈志杰(董事), 林丽(董事) | 赵阳(董事), 林丽(董事), 杜莉(董事), 曾伟其(董事), 蔡志伟(董事长), [退出] 马辉申(董事), 陈志杰(董事) | 2022-02-16 |
投资人 | 深圳市龙岗区人民政府 1052200(万元)100% | 深圳市龙岗区人民政府 1162200(万元)100% | 2021-11-23 |
注册资本 | 1052200 人民币( - 9.46481% ) | 1162200 人民币 | 2021-11-23 |
指定联系人 | 杨君丽 | 杨君丽 | 2021-11-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-19 | 2020-08-05 | 2021-11-23 |
成员 | 曾伟其(董事),赵阳(总经理),杜莉(董事),赵阳(董事),陈志杰(董事),林丽(董事),马辉申(董事) | 陈志杰(董事),杜莉(董事),吴明辉(总经理),曾伟其(董事),韦海东(董事),马辉申(董事),林丽(董事) | 2021-08-16 |
总经理 | 曾伟其(董事), 赵阳(总经理), [新增] 杜莉(董事), 赵阳(董事), [新增] 陈志杰(董事), 林丽(董事), 马辉申(董事) | 陈志杰(董事), 杜莉(董事), 吴明辉(总经理), [退出] 曾伟其(董事), 韦海东(董事), [退出] 马辉申(董事), 林丽(董事) | 2021-08-16 |
其他董事信息 | 曾伟其(董事), 赵阳(总经理), [新增] 杜莉(董事), 赵阳(董事), [新增] 陈志杰(董事), 林丽(董事), 马辉申(董事) | 陈志杰(董事), 杜莉(董事), 吴明辉(总经理), [退出] 曾伟其(董事), 韦海东(董事), [退出] 马辉申(董事), 林丽(董事) | 2021-08-16 |
成员 | 陈志杰(董事),欧阳晓刚(职工监事),邹志荣(职工监事),杜莉(董事),邱昊(监事),吕中平(监事),林丽(董事),韦海东(董事),曾伟其(董事),马辉申(董事),林伟君(监事会主席) | 欧阳晓刚(职工监事),杜莉(董事),邹志荣(职工监事),吕中平(监事),邱昊(监事),曾伟其(董事),陈志杰(董事),李伟虹(监事会主席),韦海东(董事),吴明辉(董事),马辉申(董事) | 2021-04-12 |
其他董事信息 | 陈志杰(董事), 欧阳晓刚(职工监事), 邹志荣(职工监事), 杜莉(董事), 邱昊(监事), 吕中平(监事), 林丽(董事), [新增] 韦海东(董事), 曾伟其(董事), 马辉申(董事), 林伟君(监事会主席) [新增] | 欧阳晓刚(职工监事), 杜莉(董事), 邹志荣(职工监事), 吕中平(监事), 邱昊(监事), 曾伟其(董事), 陈志杰(董事), 李伟虹(监事会主席), [退出] 韦海东(董事), 吴明辉(董事), [退出] 马辉申(董事) | 2021-04-12 |
监事信息 | 陈志杰(董事), 欧阳晓刚(职工监事), 邹志荣(职工监事), 杜莉(董事), 邱昊(监事), 吕中平(监事), 林丽(董事), [新增] 韦海东(董事), 曾伟其(董事), 马辉申(董事), 林伟君(监事会主席) [新增] | 欧阳晓刚(职工监事), 杜莉(董事), 邹志荣(职工监事), 吕中平(监事), 邱昊(监事), 曾伟其(董事), 陈志杰(董事), 李伟虹(监事会主席), [退出] 韦海东(董事), 吴明辉(董事), [退出] 马辉申(董事) | 2021-04-12 |
成员 | 曾伟其(董事),吴明辉(董事),杜莉(董事),马辉申(董事),李伟虹(监事会主席),韦海东(董事),陈志杰(董事),欧阳晓刚(职工监事),吕中平(监事),邱昊(监事),邹志荣(职工监事) | 程永忠(监事),吴明辉(董事),韦海东(董事),孙振华(监事),高伟(董事) | 2020-09-04 |
监事信息 | 曾伟其(董事), [新增] 李伟虹(408C), [新增] 杜莉(董事), [新增] 吴明辉(董事), 马辉申(董事), [新增] 韦海东(董事), 陈志杰(董事), [新增] 欧阳晓刚(408B), [新增] 吕中平(监事), [新增] 邱昊(监事), [新增] 邹志荣(408B) [新增] | 程永忠(监事), [退出] 吴明辉(董事), 韦海东(董事), 孙振华(监事), [退出] 高伟(董事) [退出] | 2020-09-04 |
其他董事信息 | 曾伟其(董事), [新增] 李伟虹(408C), [新增] 杜莉(董事), [新增] 吴明辉(董事), 马辉申(董事), [新增] 韦海东(董事), 陈志杰(董事), [新增] 欧阳晓刚(408B), [新增] 吕中平(监事), [新增] 邱昊(监事), [新增] 邹志荣(408B) [新增] | 程永忠(监事), [退出] 吴明辉(董事), 韦海东(董事), 孙振华(监事), [退出] 高伟(董事) [退出] | 2020-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-05 | 2019-01-15 | 2020-09-04 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道腾飞路创投大厦23楼 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路天安数码城一号楼8楼 | 2019-01-28 |
章程备案 | 2019-01-15 | 2018-12-03 | 2019-01-28 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1162200、出资比例:100; | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1132200、出资比例:100; | 2018-12-19 |
注册资本变更 | 1162200人民币 | 1132200人民币 | 2018-12-19 |
投资人变更 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:1162200,出资比例:100 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:1132200,出资比例:100 | 2018-12-19 |
注册资本变更 | 1162200 | 1132200 | 2018-12-19 |
注册资本 | 1162200 人民币( + 2.64971% ) | 1132200 人民币 | 2018-12-19 |
投资人 | 深圳市龙岗区人民政府 1162200(万元)100% | 深圳市龙岗区人民政府 1132200(万元)100% | 2018-12-19 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1162200( + 2.64971% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1132200、出资比例:100; | 2018-12-19 |
注册资本变更 | 1162200( + 2.64971% ) | 1132200 | 2018-12-19 |
章程备案 | 2018-12-03 | 2018-10-18 | 2018-12-19 |
注册资本变更 | 1132200 | 1126200 | 2018-11-16 |
投资人变更 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:1132200,出资比例:100 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:1126200,出资比例:100 | 2018-11-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:吴明辉;董事长:蔡志伟;董事:高伟;董事:吴明辉;董事:韦海东; | 董事:韦海东;董事:罗光亮;董事长:庄儒民;董事:高伟;总经理:罗光亮; | 2018-11-16 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1132200、出资比例:100; | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1126200、出资比例:100; | 2018-11-16 |
注册资本变更 | 1132200人民币 | 1126200人民币 | 2018-11-16 |
负责人变更 | 股东:;法定代表人:蔡志伟;总经理:吴明辉;董事长:蔡志伟;其他董事:高伟;其他董事:吴明辉;其他董事:韦海东; | 其他:罗光亮;董事长:庄儒民;其他:高伟;法定代表人:庄儒民;股东:深圳市龙岗区人民政府;其他:韦海东;总经理:罗光亮; | 2018-11-16 |
成员 | 蔡志伟 | 庄儒民 | 2018-11-16 |
成员 | 深圳市龙岗区人民政府 1132200(万元)100% | 深圳市龙岗区人民政府 1126200(万元)100% | 2018-11-16 |
注册资本 | 1132200 人民币( + 0.53277% ) | 1126200 人民币 | 2018-11-16 |
成员 | 蔡志伟(董事长),高伟(董事),吴明辉(董事),韦海东(董事),吴明辉(总经理) | 韦海东(董事),罗光亮(总经理),罗光亮(董事),庄儒民(董事长),高伟(董事) | 2018-11-16 |
投资人 | 深圳市龙岗区人民政府 1132200(万元)100% | 深圳市龙岗区人民政府 1126200(万元)100% | 2018-11-16 |
负责人 | 蔡志伟 | 庄儒民 | 2018-11-16 |
负责人变更 | 股东:; 法定代表人:蔡志伟; 总经理:吴明辉; 董事长:蔡志伟; 其他董事:高伟; 其他董事:吴明辉; 其他董事:韦海东; | 其他:罗光亮; 董事长:庄儒民; 其他:高伟; 法定代表人:庄儒民; 股东:深圳市龙岗区人民政府; 其他:韦海东; 总经理:罗光亮; | 2018-11-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:吴明辉 [新增] 董事长:蔡志伟 [新增] 董事:高伟 董事:吴明辉 [新增] 董事:韦海东 | 董事:韦海东 董事:罗光亮 [退出] 董事长:庄儒民 [退出] 董事:高伟 总经理:罗光亮 [退出] | 2018-11-16 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1132200( + 0.53277% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1126200、出资比例:100; | 2018-11-16 |
章程备案 | 2018-10-18 | 2017-08-17 | 2018-11-16 |
注册资本变更 | 1132200( + 0.53277% ) | 1126200 | 2018-11-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-18 | 2017-06-02 | 2017-12-19 |
负责人变更 | 古玉金 | 曾成英 | 2017-12-19 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)曾锦庭,510,51陈清兰,300,30罗文明,190,19 | 名称,出资额,出资比例(%)陈宏源,250,25曾锦庭,250,25罗玉鹏,250,25曾成英,250,25 | 2017-12-19 |
总经理 | 古玉金(总经理) [新增] | 曾成英(总经理) [退出] | 2017-12-19 |
董事长或执行董事成员 | 古玉金(执行董事) [新增] | 曾成英(执行董事) [退出] | 2017-12-19 |
高级管理人员备案 | 董事长:庄儒民;董事:罗光亮;董事:高伟;董事:韦海东; | 董事长:徐向明;董事:韦海东;董事:高伟;董事:王冰;董事:罗光亮; | 2017-11-02 |
负责人变更 | 董事长:庄儒民;其他董事:罗光亮;其他董事:高伟;其他董事:韦海东;法定代表人:庄儒民; | 董事长:徐向明;其他:韦海东;其他:高伟;法定代表人:徐向明;其他:王冰;其他:罗光亮; | 2017-11-02 |
成员 | 庄儒民 | 徐向明 | 2017-11-02 |
成员 | 庄儒民(董事长),罗光亮(董事),高伟(董事),韦海东(董事) | 徐向明(董事长),韦海东(董事),高伟(董事),王冰(董事),罗光亮(董事) | 2017-11-02 |
负责人 | 庄儒民 | 徐向明 | 2017-11-02 |
负责人变更 | 董事长:庄儒民; 其他董事:罗光亮; 其他董事:高伟; 其他董事:韦海东; 法定代表人:庄儒民; | 董事长:徐向明; 其他:韦海东; 其他:高伟; 法定代表人:徐向明; 其他:王冰; 其他:罗光亮; | 2017-11-02 |
高级管理人员备案 | 董事长:庄儒民 [新增] 董事:罗光亮 董事:高伟 董事:韦海东 | 董事长:徐向明 [退出] 董事:韦海东 董事:高伟 董事:王冰 [退出] 董事:罗光亮 | 2017-11-02 |
董事长或执行董事成员 | 庄儒民(董事长) [新增] | 徐向明(董事长) [退出] | 2017-11-02 |
其他董事信息 | 韦海东(董事) 高伟(董事) 罗光亮(董事) | 罗光亮(董事) 王冰(董事) [退出] 高伟(董事) 韦海东(董事) | 2017-11-02 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1126200、出资比例:100; | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:886200、出资比例:100; | 2017-09-08 |
投资人变更 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:1126200,出资比例:100 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:886200,出资比例:100 | 2017-09-08 |
注册资本变更 | 1126200人民币 | 886200人民币 | 2017-09-08 |
注册资本变更 | 1126200 | 886200 | 2017-09-08 |
注册资本 | 1126200 人民币( + 278192% ) | 886200 人民币 | 2017-09-08 |
投资人 | 深圳市龙岗区人民政府 1126200(万元)100% | 深圳市龙岗区人民政府 886200(万元)100% | 2017-09-08 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:1126200( + 278192% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳市龙岗区人民政府、出资额:886200、出资比例:100; | 2017-09-08 |
注册资本变更 | 1126200人民币( + 278192% ) | 886200人民币 | 2017-09-08 |
注册资本变更 | 1126200( + 278192% ) | 886200 | 2017-09-08 |
注册资本变更 | 1126200,156( + 278192% ) | 886200,156 | 2017-09-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-17 | 2017-05-03 | 2017-09-08 |
投资人变更 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:1126200( + 278192% ),出资比例:100 | 名称:深圳市龙岗区人民政府,出资额:886200,出资比例:100 | 2017-09-08 |
章程备案 | 2017-08-17 | 2017-05-03 | 2017-09-07 |
注册资本变更 | 1126200 | 886200 | 2017-09-07 |
名称变更 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 | 2017-06-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-03 | 2017-03-27 | 2017-06-16 |
章程 | - | - | 2017-06-16 |
名称 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 | 2017-06-16 |
章程备案 | 2017-05-03 | 2017-03-27 | 2017-06-15 |
名称变更 | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 | 深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 | 2017-06-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-02 | 1900-01-01 | 2017-06-05 |
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市福田区莲花街道中心区26-3中国凤凰大厦1栋20E-1 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(实际经营地址:深圳市福田区莲花街道深南大道中国凤凰大厦2栋909室) | 2017-06-05 |
高级管理人员备案 | 董事:高伟;董事:罗光亮;董事:韦海东;总经理:罗光亮;董事:王冰; | 董事:罗光亮;董事:钱崇俊;总经理:张静; | 2017-04-24 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路天安数码城一号楼8楼 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路龙岗天安数码创新园一号厂房A座A1203-8 | 2017-04-24 |
成员 | 高伟(董事),罗光亮(董事),韦海东(董事),罗光亮(总经理),王冰(董事) | 罗光亮(董事),张静(总经理),钱崇俊(董事) | 2017-04-24 |
高级管理人员备案 | 董事:高伟 [新增] 董事:罗光亮 董事:韦海东 [新增] 总经理:罗光亮 [新增] 董事:王冰 [新增] | 董事:罗光亮 董事:钱崇俊 [退出] 总经理:张静 [退出] | 2017-04-24 |
总经理 | 罗光亮(总经理) [新增] | 张静(总经理) [退出] | 2017-04-24 |
其他董事信息 | 高伟(董事) [新增] 王冰(董事) [新增] 韦海东(董事) [新增] 罗光亮(董事) | 罗光亮(董事) 钱崇俊(董事) [退出] | 2017-04-24 |
章程备案 | 2017-03-27 | 2017-03-10 | 2017-04-24 |
高管人员 | 高伟(董事) [新增] 徐向明(董事长) 韦海东(董事) [新增] 孙振华(监事) 王冰(董事) [新增] 罗光亮(总经理) 罗光亮(董事) 程永忠(监事) | 张静(总经理) [退出] 程永忠(监事) 徐向明(董事长) 钱崇俊(董事) [退出] 罗光亮(董事) 孙振华(监事) | 2017-04-24 |
董事成员 | 高伟(董事) [新增] 徐向明(董事长) 韦海东(董事) [新增] 孙振华(监事) 王冰(董事) [新增] 罗光亮(总经理) 罗光亮(董事) 程永忠(监事) | 张静(总经理) [退出] 程永忠(监事) 徐向明(董事长) 钱崇俊(董事) [退出] 罗光亮(董事) 孙振华(监事) | 2017-04-24 |
住所 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路天安数码城一号楼8楼 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路龙岗天安数码创新园一号厂房A座A1203-8 | 2017-04-24 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路天安数码城一号楼8楼 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁北路龙岗天安数码创新园一号厂房A座A1203-8 | 2017-04-23 |
一照一码换照 | 2016-07-22 | ||
一照一码升级 | 2016-07-22 | ||
注册资本 | 人民币230000 万元 | 人民币305000 万元 | 2015-12-09 |
股东(投资人) | 深圳市龙岗区人民政府 230000(万元) 100% | 深圳市龙岗区人民政府 305000(万元) 100% | 2015-12-09 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-04-17 |
商事登记换照 | 2014-04-17 | ||
董事成员 | 张静(董事长) 罗光亮(董事) 钱崇俊(董事) 孙振华(监事) 张静(总经理) 程永忠(监事) | 孙振华(监事) 罗光亮(董事) 徐向明(董事长) 程永忠(监事) 张静(总经理) 钱崇俊(董事) | 2014-04-17 |
法定代表人(负责人) | 张静 | 徐向明 | 2014-04-17 |
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司与深圳市福昌电子技术有限公司追偿权纠纷一审民事裁定书 | 2016-09-28 | (2016)粤0307民初9585号 |
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司与深圳市福高现代精密工业有限公司追偿权纠纷一审民事裁定书 | 2015-12-21 | (2015)深龙法民二初字第1392号 |
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司与深圳市福高现代精密工业有限公司追偿权纠纷一审裁定书 | 2016-09-28 | (2016)粤0307民初9586号 |
本页是 [深圳市龙岗区城市建设投资有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关建筑工程业