变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 杨书磊
廖周荣
赵茂宇 [新增] | 李蓉玲 [退出]
李雪梅 [退出]
邓明 [退出]
贺敏 [退出]
廖周荣
邓传东 [退出]
杨书磊 | 2017-09-04 |
董事备案 | 杨书磊
廖周荣
赵茂宇 [新增] | 李蓉玲 [退出]
李雪梅 [退出]
邓明 [退出]
贺敏 [退出]
廖周荣
邓传东 [退出]
杨书磊 | 2017-09-04 |
章程修正案备案 | ; 2017-07-01第二十五条 | 无 | 2017-09-04 |
法定代表人变更 | 姓名:杨书磊,证件类型:居民身份证,证件号码:*** | 姓名:邓传东,证件类型:居民身份证,证件号码:*** | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:贺敏,职务:董事,证件号码:***** [新增] | 姓名:陈勇君,职务:董事,证件号码:***** [退出] | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:廖睆,职务:监事,证件号码:***** [新增] | 姓名:廖睕,职务:监事,证件号码:***** [退出] | 2016-08-17 |
负责人变更 | 姓名:杨书磊,证件类型:居民身份证,证件号码:***** | 姓名:邓传东,证件类型:居民身份证,证件号码:***** | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:邓传东,职务:董事,证件号码:***** [新增] | 姓名:杨书磊,职务:董事兼总经理,证件号码:***** [退出] | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:邓传东,职务:董事,证件号码:***** | 姓名:杨书磊,职务:董事兼总经理,证件号码:***** | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:廖睆,职务:监事,证件号码:***** | 姓名:廖睕,职务:监事,证件号码:***** | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:贺敏,职务:董事,证件号码:***** | 姓名:陈勇君,职务:董事,证件号码:***** | 2016-08-17 |
联络人员备案 | 姓名:郭时勇;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;联络人联系电话:137****7522;联络人移动电话:137****7522;联络人电子邮件:*****; | 姓名:何明春;证件类型:;证件号码:*****;联络人联系电话:139****9105;联络人移动电话:139****9105;联络人电子邮件:; | 2016-03-30 |
联络人员备案 | 姓名:郭时勇;
证件类型:中华人民共和国居民身份证;
证件号码:*****;
联络人联系电话:*****;
联络人移动电话:*****;
联络人电子邮件:*****; | 姓名:何明春;
证件类型:;
证件号码:*****;
联络人联系电话:*****;
联络人移动电话:*****;
联络人电子邮件:; | 2016-03-30 |
章程备案 | 董事成员:陈勇 | 董事成员:冯涛 | 2014-05-08 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:纱线、合股线、捻线的生产、销售;纤维原料、纱线和纺织品贸易及进出口业务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般经营项目:纱线、合股线、捻线的生产、销售;纤维原料、纱线和纺织品贸易及进出口业务;仓储服务。(以上不含需前置许可或审批的项目,涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营)。 | 2014-04-14 |
董事备案 | 姓名:杨书磊,职务:董事兼总经理 | 姓名:杨书磊,职务:董事 | 2014-04-14 |
法定代表人变更 | 邓传东 | 廖周荣 | 2014-04-14 |
经营范围变更 | 经营范围及方式:纱线、合股线、捻线的生产、销售;纤维原料、纱线和纺织品贸易及进出口业务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 经营范围及方式:纱线、合股线、捻线的生产、销售;纤维原料、纱线和纺织品贸易及进出口业务;仓储服务。(以上不含需前置许可或审批的项目,涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营)。 | 2014-04-14 |
监事备案 | 姓名:赖晓钢,职务:监事 [新增] | 姓名:温政敏,职务:监事 [退出] | 2014-01-20 |
董事备案 | 姓名:李雪梅,职务:董事 [新增] | 姓名:张浩,职务:董事 [退出] | 2014-01-20 |
董事备案 | 姓名:邓传东,职务:董事 [新增] | 姓名:邓华,职务:董事 [退出] | 2014-01-20 |
董事备案 | 姓名:杨书磊,职务:董事 [新增] | 姓名:谢增颖,职务:董事 [退出] | 2014-01-20 |
监事备案 | 姓名:兰榆平,职务:监事 [新增] | 姓名:贾卫平,职务:监事 [退出] | 2014-01-20 |
名称变更 | 企业(机构)名称:宜宾丝丽雅生物质纤维有限公司 | 企业(机构)名称:宜宾惠毅纺织有限公司 | 2014-01-20 |
监事备案 | 姓名:兰榆平,职务:监事 | 姓名:贾卫平,职务:监事 | 2014-01-20 |
董事备案 | 姓名:杨书磊,职务:董事 | 姓名:谢增颖,职务:董事 | 2014-01-20 |
董事备案 | 姓名:邓传东,职务:董事 | 姓名:邓华,职务:董事 | 2014-01-20 |
董事备案 | 姓名:李雪梅,职务:董事 | 姓名:张浩,职务:董事 | 2014-01-20 |
监事备案 | 姓名:赖晓钢,职务:监事 | 姓名:温政敏,职务:监事 | 2014-01-20 |
实收资本变更 | 实收资本:10000 | 实收资本:3000 | 2013-12-23 |
监事备案 | 姓名:孙毅,职务:监事 | 姓名:赖晓钢,职务:监事 | 2013-12-23 |
注册资本(金)变更 | 注册资本(金):10000 | 注册资本(金):3000 | 2013-12-23 |
监事备案 | 姓名:温政敏,职务:监事 | 姓名:陈向东,职务:监事 | 2013-12-23 |
投资人(股权)变更 | 投资人类型:10,证照类型:11,认缴出资额币种:156,地区:511500,姓名:宜宾丝丽雅股份有限公司,证照号码:*****,认缴出资额:7000,出资比例:70,固定电话:,移动电话:,住所:***** | / | 2013-12-23 |
监事备案 | 姓名:贾卫平,职务:监事 | 姓名:綦俊,职务:监事 | 2013-12-23 |
董事备案 | 姓名:张浩,职务:董事 | 姓名:廖睆,职务:董事 | 2013-12-23 |
董事备案 | 姓名:冯涛,职务:董事 | 姓名:温政敏,职务:董事 | 2013-12-23 |
出资比例变更(%) | 投资方名称:宜宾信雅股份有限公司;出资比例:(%)3 | 投资方名称:宜宾信雅股份有限公司;出资比例:(%)10 | 2013-12-23 |
监事备案 | 姓名:温政敏,职务:监事 [新增] | 姓名:陈向东,职务:监事 [退出] | 2013-12-23 |
注册资本变更 | 注册资本(金):10000( + 233.33333% ) | 注册资本(金):3000 | 2013-12-23 |
监事备案 | 姓名:孙毅,职务:监事 [新增] | 姓名:赖晓钢,职务:监事 [退出] | 2013-12-23 |
出资比例变更 | 投资方名称:四川省宜宾惠美线业有限责任公司;出资比例:(%)27 | 投资方名称:四川省宜宾惠美线业有限责任公司;出资比例:(%)90 | 2013-12-23 |
实收资本变更 | 实收资本:10000( + 233.33333% ) | 实收资本:3000 | 2013-12-23 |
董事备案 | 姓名:冯涛,职务:董事 [新增] | 姓名:温政敏,职务:董事 [退出] | 2013-12-23 |
董事备案 | 姓名:张浩,职务:董事 [新增] | 姓名:廖睆,职务:董事 [退出] | 2013-12-23 |
监事备案 | 姓名:贾卫平,职务:监事 [新增] | 姓名:綦俊,职务:监事 [退出] | 2013-12-23 |
投资人变更 | 投资人类型:10,证照类型:11,
认缴出资额币种:156,地区:511500,
姓名:宜宾丝丽雅股份有限公司,证照号码:*****, [新增]
认缴出资额:7000,
出资比例:70,固定电话:,移动电话:,
住所:***** | / | 2013-12-23 |
实收资本变更 | 实收资本:3000( + 400% ) | 实收资本:600 | 2013-11-22 |
实收资本变更 | 实收资本:3000 | 实收资本:600 | 2013-11-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:纱线、合股线、捻线的生产、销售;纤维原料、纱线和纺织品贸易及进出口业务;仓储服务。(以上不含需前置许可或审批的项目,涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营)。 | 一般经营项目:纱线、捻线的生产、销售;纺织品贸易、仓储服务(不含危化品)。 | 2013-03-01 |
经营范围变更 | 经营范围及方式:纱线、合股线、捻线的生产、销售;纤维原料、纱线和纺织品贸易及进出口业务;仓储服务。(以上不含需前置许可或审批的项目,涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营)。 | 经营范围及方式:纱线、捻线的生产、销售;纺织品贸易、仓储服务(不含危化品)。 | 2013-03-01 |