广东中奥置业有限公司为海景投资集团旗下控股企业,2007年7月经广州市政府批准成立的房地产开发公司,注册资金1000万。
广东中奥置业有限公司目前在建项目海景·农林华府,本项目位于越秀区犀牛路农本新村12-16号,占地约4300平方米,总建筑面积约41000平方米,毗邻广州市传统商业中心农林下路,距离两条东西走向的主干道环市路、东风路咫尺之遥,紧邻以世贸中心、六十三层、花园酒店、假日酒店、东山广场等为代表的环市东路商圈,位置优越,交通方便,周围环境旺中带静。该区域中教育配套齐备,文化底蕴浓厚,周边有农林下路小学、东风路小学、黄花小学、执信中学、广东工业大学和中山大学等名校。
依托海景集团品牌优势,通过自身努力,公司无论在经济实力、经营管理、团队建设、人才管理、项目开发、客户服务等方面均处于水平。
海景集团创建于一九九二年,经历了创业初期、产业发展期、稳健经营期及深化拓展期等阶段。一路走来,海景集团始终坚持“以人为本、诚信为先”的经营理念和“遵纪守法、社责共担”的行为宗旨,创造了“政府认可、社会支持、友人关心、贤人参与”的和谐局面,创立仅一年多便发展为多元化、多领域经营的集团投资公司.
历经近二十年的商海搏击,海景集团承受了多次经济萧条和国际金融风暴的撞击,并在屡次撞击中不断成长壮大。二十年的经验和教训使海景集团探索出了“企业只在于强而不在于快速扩大,只有在强的基础上增大,才能大而不败”的企业发展思想。创始人的稳健思想使海景集团由商品房开发逐渐扩大到发展商业地产,从单体楼开发扩大到小区规模性开发,从立足广州市发展扩大到广东二线城市发展,并逐步按计划推向省外城市,等待时机迈向国际市场。未来3-5年,海景投资集团计划在房地产业投资约200多亿元,缴纳税费约15亿元.
二十年的拼搏奋斗,也是海景投资集团二十年付出收获之果。在赢得社会和政府支持的同时,海景投资集团时刻不忘按章纳税,关注民生,回报社会。到目前为止,海景集团共向国家缴纳税费约10亿元,捐赠社会慈善事业约1.2亿元人民币。在今后的发展进程中,海景投资集团将一如既往地把纳税作为责任,把慈善作为荣誉,并将承担社会责任作为任务融进海景投资集团前进的每一个脚印,把海景的事业推向更高顶峰的同时,诚邀社会精英、企业加盟海景,共同为社会及国家做出更大的贡献.
二十年的付出和收获,使海景投资集团赢得了客户、合作伙伴、业内同行以及政府的高度赞誉。“海纳百川(原省委副书记吴南生题)”、“景秀南粤(原全国书协副主席尉天池题)”、“百川归大海,高路入云景”(原广东省长朱森林题),这些赠辞阐述了对海景投资集团的博大气韵、追求卓越的赞赏,也勉励海景航向更广阔的发展空间.
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区黄埔大道中路146-150号第三层五号
- 固定电话:
- 020-85626668 未核实,仅供参考
- 经理:
- 朱松林
- 电子邮件:
- syl_hj@163.com
- 邮政编码:
- 510655
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
海景投资集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广东海景企业集团有限公司 | 50000万 |
海景投资集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 广州市天河区科韵中路9号2601 | 广州市天河区黄埔大道中路146-150号第三层五号 | 2019-12-31 |
章程备案 | 章程 | - | 2019-12-31 |
高级管理人员备案 | 朱喜城(监事) 朱洪涛(董事) [新增] 朱金铃(董事) 杨镜光(董事) 朱海军(董事) 谢学敏(董事) 朱松林(董事长,经理) | 关永基(董事) [退出] 朱金铃(董事) 杨镜光(董事) 朱喜城(监事) 朱海军(董事) 谢学敏(董事) 朱松林(董事长,经理) | 2019-06-18 |
高级管理人员备案 | 关永基(董事) 朱金铃(董事) [新增] 杨镜光(董事) 朱喜城(监事) [新增] 朱海军(董事) 谢学敏(董事) 朱松林(经理,董事长) | 朱金玲(董事) [退出] 杨镜光(董事) 肖明汗(监事) [退出] 朱海军(副董事长) 谢学敏(董事) 朱松林(董事长,经理) 关永基(董事) | 2018-12-27 |
章程备案 | 2010-03-02 | 2009-11-26 | 2010-03-02 |
名称变更 | 海景投资集团有限公司 | 广东海景投资有限公司 | 2010-03-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 关永基,董事 肖明汗,监事 [新增] 谢学敏,董事 杨镜光,董事 [新增] 朱海军,副董事长 朱金玲,董事 [新增] 朱松林,董事长,经理 | 关永基,董事 江丹凤,监事 [退出] 谢学敏,董事 朱海军,副董事长 朱松林,董事长,经理 | 2009-11-26 |
章程备案 | 2009-11-26 | - | 2009-11-26 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-11-26 |
注册资本金变更 | 50000( + 400% ) | 10000 | 2009-11-26 |
股东备案 | 关永基,董事; 肖明汗,监事; [新增] 谢学敏,董事; 杨镜光,董事; [新增] 朱海军,副董事长; 朱金玲,董事; [新增] 朱松林,董事长,经理 | 关永基,董事; 江丹凤,监事; [退出] 谢学敏,董事; 朱海军,副董事长; 朱松林,董事长,经理 | 2009-11-26 |
企业类型变更 | 1152 | 1130 | 2007-07-06 |
股东变更 | 投资者名称:广东海景企业集团有限公司,出资额(万元):10000( + 1048163% ),币种:人民币,出资比例:100%,投资人实缴额(万元):10000 | 投资者名称:广东海景企业集团有限公司,出资额(万元):4900,币种:人民币,出资比例:49%,投资人实缴额(万元):4900,投资者名称:广州泰斗投资有限公司,出资额(万元):5100,币种:人民币,出资比例:51%,投资人实缴额(万元):5100 | 2007-07-06 |
注册资本金变更 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2007-02-09 |
股东变更 | 投资者名称:广东海景企业集团有限公司,出资额(万元):4900( + 900% ),币种:人民币,出资比例:49%,投资人实缴额(万元):4900,投资者名称:广州泰斗投资有限公司,出资额(万元):5100,币种:人民币,出资比例:51%,投资人实缴额(万元):5100 | 投资者名称:广东海景企业集团有限公司,出资额(万元):490,币种:人民币,出资比例:49%,投资人实缴额(万元):490,投资者名称:广州泰斗投资有限公司,出资额(万元):510,币种:人民币,出资比例:51%,投资人实缴额(万元):510 | 2007-02-09 |
股东变更 | - | 投资人实缴额(万元):510,实缴出资方式:货币出资,姓名:吴乾城,出资方式:01(510),出资额(万元):510,币种:人民币,出资比例:51%,投资人实缴额(万元):490,实缴出资方式:货币出资,姓名:朱海军,出资方式:01(490),出资额(万元):490,币种:人民币,出资比例:49% | 2007-02-01 |
股东变更 | 投资者名称:广东海景企业集团有限公司,出资方式:货币出资,出资额(万元):490,币种:人民币,出资比例:49%,投资人实缴额(万元):490,实缴出资方式:货币出资,投资者名称:广州泰斗投资有限公司,出资方式:货币出资,出资额(万元):510,币种:人民币,出资比例:51%,投资人实缴额(万元):510,实缴出资方式:货币出资 | - | 2007-02-01 |
海景投资集团有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨镜光 | 董事 |
朱松林 | 董事长,经理 |
朱海军 | 副董事长 |
关永基 | 董事 |
谢学敏 | 董事 |
朱金玲 | 董事 |
肖明汗 | 监事 |
海景投资集团有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
广东海景建筑材料供应有限公司 | 朱壮顺 | 广州市天河区黄埔大道中路146-150号第三层十号 | 78.00% |
广东中奥置业有限公司 | 朱松林 | 广州市天河区黄埔大道中路146-150号第三层九号 | 95.00% |
广东滨海新城房地产开发有限公司 | 陈友川 | 惠来县隆江镇凤红村(村委会后面) | 65.00% |
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
预结算工程师 | 1万-1.5万 | 大专 | 岗位要求: 1.机电安装本专业,本科... | 2019-11-08 |
综合秘书 | 6千-8千 | 本科 | 岗位要求: 1、汉语言文学、文秘、管理... | 2019-11-12 |
物业会计(优秀应届生可投递) | 5千-6.5千 | 本科 | 技能要求: 会计,出纳,费用,财务 职... | 2019-09-19 |
伊士丹顿酒店品牌策划经理 | 8千-1万 | 大专 | 岗位职责1.确定品牌的推广策略。2.酒店... | 2019-07-19 |