变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-08-31 |
住所变更 | 广州市越秀区广园西路101号通通商贸城一层自编AB-08/09/10/11房(仅限办公) | 广州市越秀区广园西路132号唐旗服装城第一层1F11号 | 2021-08-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-10-22 |
具体经营项目申报 | 国内货物运输代理;旅客票务代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);无船承运业务;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;户外用品销售;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;国内贸易代理;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理 | 无船承运国际货运代理;旅客票务代理;技术进出口;仓储代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);物流代理服务 | 2020-10-22 |
监事备案 | 李孔健 [新增] | 林晓明 [退出] | 2020-06-04 |
一照多址经营场所备案 | 广州市越秀区瑶泉街7号3楼310房(仅限办公); | - | 2019-07-19 |
执照副本变更 | 2 | 0 | 2019-07-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-19 |
具体经营项目申报 | 国际货运代理;旅客票务代理;技术进出口;仓储代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);物流代理服务;无船承运 | 国际货运代理;旅客票务代理;物流代理服务;仓储代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 2019-07-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-07 |
住所变更 | 广州市越秀区广园西路132号唐旗服装城第一层1F11号 | 广州市天河区林和西路157号2504房 | 2018-12-07 |
股东变更 | 林震宇,001,*****2,货币,500,100,0, , ; | 林晓明,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出]
林震宇,001, ,货币,0,0,0, , ; | 2018-04-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-04-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-04-26 |
股东变更 | 林震宇; | 林晓明; [退出]
林震宇; | 2018-04-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-10-17 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区林和西路157号2504房 | 广州市天河区体育西路75号201房 | 2016-10-17 |
经理备案 | 林晓明,监事,选举, [新增]
林震宇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 何爱仙,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李艳嫦,监事,选举, [退出] | 2016-08-25 |
董事备案 | 林晓明,监事,选举, [新增]
林震宇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 何爱仙,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李艳嫦,监事,选举, [退出] | 2016-08-25 |
股东变更 | 林晓明,001,*****8,货币,75,15,0, , ; [新增]
林震宇,001,*****2,货币,425,85,0, , ; [新增] | 何爱仙,001, ,货币,0,0,50, , ; [退出]
李艳嫦,001, ,货币,0,0,450, , ; [退出] | 2016-08-25 |
组织机构备案 | 林晓明,监事,选举, [新增]
林震宇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 何爱仙,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李艳嫦,监事,选举, [退出] | 2016-08-25 |
监事备案 | 林晓明,监事,选举, [新增]
林震宇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 何爱仙,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李艳嫦,监事,选举, [退出] | 2016-08-25 |
具体经营项目申报 | 国际货运代理;旅客票务代理;物流代理服务;仓储代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 国际货运代理;旅客票务代理; | 2016-08-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-16 |
名称变更 | 广州星汉国际货运代理有限公司 | 广州永光国际货运代理有限公司 | 2016-08-16 |
法定代表人变更 | 林震宇 | 何爱仙 | 2016-08-16 |
财务负责人 | 李艳嫦 | 财务负责人(变更前) | 2016-06-28 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-06-28 |
董事备案 | 何爱仙,执行董事兼经理,选举,是
李艳嫦,监事,选举, | 何爱仙,监事,选举,
李艳嫦,执行董事兼经理,选举,是 | 2015-03-05 |
经理备案 | 何爱仙,执行董事兼经理,选举, [新增]
李艳嫦,监事,选举, [新增] | 何爱仙,监事,选举, [退出]
李艳嫦,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-03-05 |
组织机构备案 | 何爱仙,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
李艳嫦,监事,选举, [新增] | 何爱仙,监事,选举, [退出]
李艳嫦,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-03-05 |
法定代表人变更 | 何爱仙 | 李艳嫦 | 2015-03-05 |
监事备案 | 何爱仙,执行董事兼经理,选举, [新增]
李艳嫦,监事,选举, [新增] | 何爱仙,监事,选举, [退出]
李艳嫦,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-03-05 |