苍穹数码技术股份有限公司于2001年5月在北京经济技术开发区注册成立,经过十余年发展,已经发展成为3S领域集软硬件研发、测绘服务于一体的高新技术民营企业。公司现有固定资产超过4亿元,2016年销售额近9亿元,拥有各类专业人才3100余人。公司在北京设有多处办公区,包括中关村、经济技术开发区、大兴、怀柔、通州等地,其中在北京经济技术开发区公司投资1.2亿元、总面积约14000平米的“苍穹数码大厦”已竣工入驻。除此之外,公司在全国港澳台除外的31个省、自治区及直辖市设立分支机构,在北京、武汉、济南、合肥等地设有技术中心,市场及技术支持网络遍布全国,海外营销网点超过20个国家。公司是北京市企业技术中心,具有高新技术企业、甲级测绘资质、双软认证、计算机系统集成、质量管理(ISO9001)、信息安全管理(ISO27001)、 CMMI3级认证、国家二级保密资质等10余种资质。一直致力于遥感、地理信息、卫星导航等核心技术和产品开发,业务范围涉及数据获取与加工、GIS平台研发、遥感平台研发、卫星导航软硬件产品研制与生产、政企与国防信息化解决方案、大众应用与服务等。公司经过多年积累与沉淀,拥有了自己的一大批核心技术,开发出了具有自主知识产权的苍穹桌面GIS平台、苍穹服务GIS平台、苍穹移动GIS平台、基于多源遥感数据一体化处理系统、高精度多频多星RTK野外成图系统等多款基础软硬件平台产品,并以此为基础,开发了集门户、工作流、企业服务总线、统筹GIS服务、数据交换于一体的业务协同平台,形成了以空间信息为基础,涵盖数据采集、数据处理、数据管理、专业应用等近百种全面成熟的空间信息化解决方案,并广泛应用于政府、企业、国防、大众服务等领域。 公司近几年软件业务发展迅速,2009年软件销售超过1亿元。综合产值还在以30%的增长率逐年攀升。公司自成立以来,主持和参与了多项联合国开发计划署、国家发改委、科技部、国土部、总参测绘局、北京市等重大科研项目,承担了大量全国、全省性的涉及国土、林业、水利、农业、数字城市、国防、测绘、环保、电力等领域大型项目,获得省部级科技进步、工程等各类表彰超过50项。 苍穹数码努力发展成为“3S”领域的国际企业,拥有自己的研究院以及跨国研发中心,不断加大研发投入,深入研究“3S”领域的前沿技术和产品,努力打造“3S”领域水平的技术团队,为行业和自身培养实战型人才,成为服务于全球的“3S”全面解决方案供应商,为我国“3S”领域的技术及产品走向世界做出贡献。我们是这样的企业:事业的平台,成长的摇篮,帮助每一位员工实现自己内心的梦想!
我们的处事准则:公正 公平 合理
我们的文化基石:诚信全力以赴快乐工作 感恩生活
我们的发展愿景:成为中国企业实施信息化的品牌
成为全球信息化服务产业的领先企业
我们需要的人才:诚信正直 能担当 可信赖
全力以赴做事,和企业共同成长!
我们充满活力,自由轻松的公司氛围,百分百激发每个年轻人的热情,让工作乐趣更多。我们不怕碰撞,喜欢用集体的力量讨论和决策,碰撞使我们不断爆发创意的火花。如果你胸怀梦想,充满热忱,如果你正在寻找实现自己的平台,如果你的发展方向和做事理念与我们高度契合,那就赶快行动,加入苍穹数码,成为我们这个大家庭的一员!公司为员工提供的福利:1、完善的5险一金,享受各种节假日以及带薪年假,婚假,产假。2、工作满一周年即可拥有司龄工资。3、每年安排一次全面健康体检。4、每年亲近自然的体育活动、集体旅游和拓展训练。
5、员工生日party和生日祝福礼品。公司网址:http://www.kqgeo.com公司邮箱:kanqhr@kanq.com.cn联 系 人:人力资源部
北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座16层1609
联系方式
- 公司地址:
- 北京市北京经济技术开发区经海四路29号1幢8层
- 固定电话:
- 010-85271488 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐文中
- 电子邮件:
- dinglin@kanq.com.cn
- 邮政编码:
- 100081
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-87925868 |
电子邮箱 | dinglin@kanq.com.cn |
座机号码 | 010-69205030 |
座机号码 | 010-68461460 |
座机号码 | 010-85271488 |
电子邮箱 | support@kqgeo.com |
电子邮箱 | xingyan@kqgeo.com |
电子邮箱 | wumeng@kqgeo.com |
电子邮箱 | dongmiban@kqgeo.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 苍穹数码技术股份有限公司 |
简称: | 苍穹数码技术 |
父公司 | 苍穹数码技术股份有限公司江门分公司 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;软件工程信息化服务外包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的... |
营业执照号码: | 110302002714815 |
发证机关: | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-20 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2001年05月25日 |
职员人数: | 1000人 |
注册资本: | 10285 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 数码电脑公司 |
所属城市: | 北京企业网 |
顺企编码: | 29365782 |
苍穹数码技术股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐文中 | 25.72% | 人民币2880.0万元 |
张晓峰 | 21.97% | 人民币2460.0万元 |
朱泉根 | 8.57% | 人民币960.0万元 |
共青城高柏瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.95% | 人民币666.6667万元 |
应金法 | 4.78% | 人民币535.0万元 |
湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.02% | 人民币450.0万元 |
北京君达五岳投资中心(有限合伙) | 3.63% | 人民币406.0万元 |
宁志宇 | 2.95% | 人民币330.0万元 |
龚佑芳 | 2.68% | 人民币300.0万元 |
谭吉福 | 2.59% | 人民币290.0万元 |
朱江 | 2.14% | 人民币240.0万元 |
长石投资有限公司 | 2.12% | 人民币237.0万元 |
杨似三 | 1.34% | 人民币150.0万元 |
深圳昀润创新投资合伙企业(有限合伙) | 0.89% | 人民币100.0万元 |
李钊 | 0.89% | 人民币100.0万元 |
林光义 | 0.89% | 人民币100.0万元 |
武汉高投富海股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.89% | 人民币100.0万元 |
湖北量科高投创业投资有限公司 | 0.89% | 人民币100.0万元 |
方天立 | 0.89% | 人民币100.0万元 |
徐英泽 | 0.8% | 人民币90.0万元 |
李洪涛 | 0.74% | 人民币83.0万元 |
赵晓方 | 0.72% | 人民币81.0万元 |
傅朝辉 | 0.72% | 人民币81.0万元 |
张玉华 | 0.63% | 人民币70.0万元 |
余丽辉 | 0.45% | 人民币50.0万元 |
齐泉智 | 0.45% | 人民币50.0万元 |
上海稷达企业管理咨询中心(有限合伙) | 0.45% | 人民币50.0万元 |
湖口鼎盛数码投资基金(有限合伙) | 0.42% | 人民币47.0万元 |
蒋善龙 | 0.4% | 人民币45.0万元 |
李毅波 | 0.4% | 人民币45.0万元 |
苍穹数码技术股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 李洪涛,廖家河,林天祥,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中,叶剑平,张玉华,赵晓方*,周军,朱泉根 | 李洪涛,廖家河,林天祥,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中,张玉华,赵西卜,赵晓方*,周军,朱泉根 | 2021-11-12 |
董事 经理 监事 | 李洪涛, 廖家河, 林天祥, 刘旭, 宁志宇, 谭吉福, 王久高, 徐文中, 叶剑平, [新增] 张玉华, 赵晓方*, 周军, 朱泉根 | 李洪涛, 廖家河, 林天祥, 刘旭, 宁志宇, 谭吉福, 王久高, 徐文中, 张玉华, 赵西卜, [退出] 赵晓方*, 周军, 朱泉根 | 2021-11-12 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中 董事长 2 宁志宇 董事 3 林天祥 董事 4 张玉华 董事 5 朱泉根 董事 6 谭吉福 董事 7 赵西卜 独立董事 8 王久高 独立董事 9 廖家河 独立董事 10 赵晓方* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中 董事长 2 张玉华 董事 3 朱泉根 董事 4 谭吉福 董事 5 张晓峰 董事 6 林天祥 董事 7 王久高 独立董事 8 赵西卜 独立董事 9 廖家河 独立董事 10 赵晓方* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | 2020-11-09 |
董事 经理 监事 | 李洪涛,廖家河,林天祥,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中,张玉华,赵西卜,赵晓方*,周军,朱泉根 | 李洪涛,廖家河,林天祥,刘旭,谭吉福,王久高,徐文中,张晓峰,张玉华,赵西卜,赵晓方*,周军,朱泉根 | 2020-11-09 |
董事 经理 监事 | 李洪涛, 廖家河, 林天祥, 刘旭, 宁志宇, [新增] 谭吉福, 王久高, 徐文中, 张玉华, 赵西卜, 赵晓方*, 周军, 朱泉根 | 李洪涛, 廖家河, 林天祥, 刘旭, 谭吉福, 王久高, 徐文中, 张晓峰, [退出] 张玉华, 赵西卜, 赵晓方*, 周军, 朱泉根 | 2020-11-09 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长 宁志宇 董事 [新增] 林天祥 董事 张玉华 董事 朱泉根 董事 谭吉福 董事 赵西卜 独立董事 王久高 独立董事 廖家河 独立董事 赵晓方* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐文中 董事长 张玉华 董事 朱泉根 董事 谭吉福 董事 张晓峰 董事 [退出] 林天祥 董事 王久高 独立董事 赵西卜 独立董事 廖家河 独立董事 赵晓方* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-09 |
经营范围 | 地理信息系统工程;不动产测绘;工程测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;大地测量;互联网地图服务;生产卫星导航及测绘设备;土地规划咨询;规划管理;零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;软件工程信息化服务外包;出租办公用房。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 地理信息系统工程;不动产测绘;工程测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;大地测量;互联网地图服务;生产卫星导航及测绘设备;土地规划咨询;规划管理;零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;软件工程信息化服务外包。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-14 |
董事 经理 监事 | 李洪涛,廖家河,林天祥,刘旭,谭吉福,王久高,徐文中,张晓峰,张玉华,赵西卜,赵晓方*,周军,朱泉根 | 李洪涛,廖家河,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中,张晓峰,张玉华,赵西卜,赵晓方*,周军,朱泉根 | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中 董事长 2 张玉华 董事 3 朱泉根 董事 4 谭吉福 董事 5 张晓峰 董事 6 林天祥 董事 7 王久高 独立董事 8 赵西卜 独立董事 9 廖家河 独立董事 10 赵晓方* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中 董事长 2 朱泉根 董事 3 谭吉福 董事 4 张晓峰 董事 5 宁志宇 董事 6 张玉华 董事 7 王久高 独立董事 8 赵西卜 独立董事 9 廖家河 独立董事 10 赵晓方* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长; 张玉华 董事; 朱泉根 董事; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 林天祥 董事; [新增] 王久高 独立董事; 赵西卜 独立董事; 廖家河 独立董事; 赵晓方 总经理; 李洪涛 监事会主席; 刘旭 监事; 周军 监事 | 徐文中 董事长; 朱泉根 董事; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 宁志宇 董事; [退出] 张玉华 董事; 王久高 独立董事; 赵西卜 独立董事; 廖家河 独立董事; 赵晓方 总经理; 李洪涛 监事会主席; 刘旭 监事; 周军 监事 | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 李洪涛, 廖家河, 林天祥, [新增] 刘旭, 谭吉福, 王久高, 徐文中, 张晓峰, 张玉华, 赵西卜, 赵晓方*, 周军, 朱泉根 | 李洪涛, 廖家河, 刘旭, 宁志宇, [退出] 谭吉福, 王久高, 徐文中, 张晓峰, 张玉华, 赵西卜, 赵晓方*, 周军, 朱泉根 | 2019-04-19 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长 张玉华 董事 朱泉根 董事 谭吉福 董事 张晓峰 董事 林天祥 董事 [新增] 王久高 独立董事 赵西卜 独立董事 廖家河 独立董事 赵晓方* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐文中 董事长 朱泉根 董事 谭吉福 董事 张晓峰 董事 宁志宇 董事 [退出] 张玉华 董事 王久高 独立董事 赵西卜 独立董事 廖家河 独立董事 赵晓方* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-19 |
注册资本 | 11822.9167( + 5.97572% ) | 11156.25 | 2018-12-11 |
注册资本 | 11822.9167万( + 5.97572% ) | 11156.25万 | 2018-12-11 |
注册资本 | 11822.9167万元( + 5.97572% ) | 11156.25万元 | 2018-12-11 |
董事 经理 监事 | 李洪涛,廖家河,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中,张晓峰,张玉华,赵西卜,赵晓方*,周军,朱泉根 | 李洪涛,廖家河,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中*,张晓峰,张玉华,赵西卜,周军,朱泉根 | 2018-05-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中 董事长 2 张玉华 董事 3 朱泉根 董事 4 谭吉福 董事 5 张晓峰 董事 6 宁志宇 董事 7 王久高 独立董事 8 廖家河 独立董事 9 赵西卜 独立董事 10 赵晓方* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 朱泉根 董事 3 谭吉福 董事 4 张晓峰 董事 5 宁志宇 董事 6 张玉华 董事 7 王久高 独立董事 8 廖家河 独立董事 9 赵西卜 独立董事 10 徐文中* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 周军 监事 13 刘旭 监事 | 2018-05-25 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长; 张玉华 董事; 朱泉根 董事; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 宁志宇 董事; 王久高 独立董事; 廖家河 独立董事; 赵西卜 独立董事; 赵晓方 总经理; [新增] 李洪涛 监事会主席; 刘旭 监事; 周军 监事 | 徐文中 董事长; 朱泉根 董事; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 宁志宇 董事; 张玉华 董事; 王久高 独立董事; 廖家河 独立董事; 赵西卜 独立董事; 徐文中 总经理; 李洪涛 监事会主席; 周军 监事; 刘旭 监事 | 2018-05-25 |
董事 经理 监事 | 李洪涛, 廖家河, 刘旭, 宁志宇, 谭吉福, 王久高, 徐文中, 张晓峰, 张玉华, 赵西卜, 赵晓方*, [新增] 周军, 朱泉根 | 李洪涛, 廖家河, 刘旭, 宁志宇, 谭吉福, 王久高, 徐文中*, 张晓峰, 张玉华, 赵西卜, 周军, 朱泉根 | 2018-05-25 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长 张晓峰 董事 谭吉福 董事 朱泉根 董事 宁志宇 董事 张玉华 董事 王久高 独立董事 赵西卜 独立董事 廖家河 独立董事 赵晓方* 总经理 [新增] 李洪涛 监事会主席 周军 监事 刘旭 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐文中* 董事长 张玉华 董事 朱泉根 董事 谭吉福 董事 张晓峰 董事 宁志宇 董事 赵西卜 独立董事 王久高 独立董事 廖家河 独立董事 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-25 |
法定代表人 | 赵晓方 | 徐文中 | 2018-05-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 张玉华 董事 3 朱泉根 董事 4 谭吉福 董事 5 张晓峰 董事 6 宁志宇 董事 7 赵西卜 独立董事 8 王久高 独立董事 9 廖家河 独立董事 10 徐文中* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 朱泉根 董事 3 李艳敏 董事 4 谭吉福 董事 5 张晓峰 董事 6 宁志宇 董事 7 王久高 独立董事 8 赵西卜 独立董事 9 廖家河 独立董事 10 徐文中* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | 2017-10-13 |
董事 经理 监事 | 李洪涛,廖家河,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中*,张晓峰,张玉华,赵西卜,周军,朱泉根 | 李洪涛,李艳敏,廖家河,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中*,张晓峰,赵西卜,周军,朱泉根 | 2017-10-13 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长; 朱泉根 董事; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 宁志宇 董事; 张玉华 董事; [新增] 王久高 独立董事; 廖家河 独立董事; 赵西卜 独立董事; 徐文中 总经理; 李洪涛 监事会主席; 周军 监事; 刘旭 监事 | 徐文中 董事长; 朱泉根 董事; 李艳敏 董事; [退出] 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 宁志宇 董事; 王久高 独立董事; 廖家河 独立董事; 赵西卜 独立董事; 徐文中 总经理; 李洪涛 监事会主席; 刘旭 监事; 周军 监事 | 2017-10-13 |
董事 经理 监事 | 李洪涛, 廖家河, 刘旭, 宁志宇, 谭吉福, 王久高, 徐文中*, 张晓峰, 张玉华, [新增] 赵西卜, 周军, 朱泉根 | 李洪涛, 李艳敏, [退出] 廖家河, 刘旭, 宁志宇, 谭吉福, 王久高, 徐文中*, 张晓峰, 赵西卜, 周军, 朱泉根 | 2017-10-13 |
董事 经理 监事 | 徐文中* 董事长 张玉华 董事 [新增] 朱泉根 董事 谭吉福 董事 张晓峰 董事 宁志宇 董事 赵西卜 独立董事 王久高 独立董事 廖家河 独立董事 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐文中* 董事长 朱泉根 董事 李艳敏 董事 [退出] 谭吉福 董事 张晓峰 董事 宁志宇 董事 王久高 独立董事 赵西卜 独立董事 廖家河 独立董事 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-10-13 |
董事 经理 监事 | 李洪涛,李艳敏,廖家河,刘旭,宁志宇,谭吉福,王久高,徐文中*,张晓峰,赵西卜,周军,朱泉根 | 付小龙,李洪涛,李艳敏,宁志宇,谭吉福,徐文中*,张晓峰,张玉华,周军,朱泉根 | 2017-03-08 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 谭吉福 董事 3 张晓峰 董事 4 李艳敏 董事 5 宁志宇 董事 6 朱泉根 董事 7 赵西卜 独立董事 8 王久高 独立董事 9 廖家河 独立董事 10 徐文中* 总经理 11 李洪涛 监事会主席 12 刘旭 监事 13 周军 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 宁志宇 董事 3 谭吉福 董事 4 李艳敏 董事 5 张玉华 董事 6 张晓峰 董事 7 朱泉根 董事 8 徐文中* 总经理 9 李洪涛 监事会主席 10 付小龙 监事 11 周军 监事 | 2017-03-08 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 宁志宇 董事; 朱泉根 董事; 李艳敏 董事; 赵西卜 独立董事; [新增] 王久高 独立董事; [新增] 廖家河 独立董事; [新增] 徐文中 总经理; 李洪涛 监事会主席; 周军 监事; 刘旭 监事 [新增] | 徐文中 董事长; 张晓峰 董事; 李艳敏 董事; 谭吉福 董事; 朱泉根 董事; 宁志宇 董事; 张玉华 董事; [退出] 徐文中 总经理; 李洪涛 监事会主席; 周军 监事; 付小龙 监事 [退出] | 2017-03-08 |
董事 经理 监事 | 李洪涛, 李艳敏, 廖家河, [新增] 刘旭, [新增] 宁志宇, 谭吉福, 王久高, [新增] 徐文中*, 张晓峰, 赵西卜, [新增] 周军, 朱泉根 | 付小龙, [退出] 李洪涛, 李艳敏, 宁志宇, 谭吉福, 徐文中*, 张晓峰, 张玉华, [退出] 周军, 朱泉根 | 2017-03-08 |
董事 经理 监事 | 徐文中* 董事长 谭吉福 董事 张晓峰 董事 李艳敏 董事 宁志宇 董事 朱泉根 董事 赵西卜 独立董事 [新增] 王久高 独立董事 [新增] 廖家河 独立董事 [新增] 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 [新增] 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐文中* 董事长 宁志宇 董事 谭吉福 董事 李艳敏 董事 张玉华 董事 [退出] 张晓峰 董事 朱泉根 董事 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 付小龙 监事 [退出] 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-03-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 谭吉福,董事; 张晓峰,董事; 李艳敏,董事; 宁志宇,董事; 朱泉根,董事; 赵西卜,独立董事; 王久高,独立董事; 廖家河,独立董事; 李洪涛,监事会主席; 刘旭,监事; 周军,监事; | 宁志宇,董事; 谭吉福,董事; 李艳敏,董事; 张玉华,董事; 张晓峰,董事; 朱泉根,董事; 李洪涛,监事会主席; 付小龙,监事; 周军,监事; | 2017-03-08 |
注册资本 | 11156.25 万元 | 10285 万元 | 2016-12-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 宁志宇,董事; 谭吉福,董事; 李艳敏,董事; 张玉华,董事; 张晓峰,董事; 朱泉根,董事; 李洪涛,监事会主席; 付小龙,监事; 周军,监事; | 张晓峰,董事; 朱泉根,董事; 李艳敏,董事; 谭吉福,董事; 张玉华,董事; 宁志宇,董事; 应金法,监事会主席; 何煜鑫,监事; 付小龙,监事; | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 张晓峰 董事 3 李艳敏 董事 4 谭吉福 董事 5 朱泉根 董事 6 宁志宇 董事 7 张玉华 董事 8 徐文中* 总经理 9 李洪涛 监事会主席 10 周军 监事 11 付小龙 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 李艳敏 董事 3 谭吉福 董事 4 张晓峰 董事 5 朱泉根 董事 6 宁志宇 董事 7 张玉华 董事 8 徐文中* 总经理 9 应金法 监事会主席 10 付小龙 监事 11 何煜鑫 监事 | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | 付小龙,李洪涛,李艳敏,宁志宇,谭吉福,徐文中*,张晓峰,张玉华,周军,朱泉根 | 付小龙,何煜鑫,李艳敏,宁志宇,谭吉福,徐文中*,应金法,张晓峰,张玉华,朱泉根 | 2016-12-14 |
注册资本 | 11156.25( + 8.47107% ) | 10285 | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长; 张晓峰 董事; 李艳敏 董事; 谭吉福 董事; 朱泉根 董事; 宁志宇 董事; 张玉华 董事; 徐文中 总经理; 李洪涛 监事会主席; [新增] 周军 监事; [新增] 付小龙 监事 | 徐文中 董事长; 李艳敏 董事; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 朱泉根 董事; 宁志宇 董事; 张玉华 董事; 徐文中 总经理; 应金法 监事会主席; [退出] 付小龙 监事; 何煜鑫 监事 [退出] | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | 付小龙, 李洪涛, [新增] 李艳敏, 宁志宇, 谭吉福, 徐文中*, 张晓峰, 张玉华, 周军, [新增] 朱泉根 | 付小龙, 何煜鑫, [退出] 李艳敏, 宁志宇, 谭吉福, 徐文中*, 应金法, [退出] 张晓峰, 张玉华, 朱泉根 | 2016-12-14 |
注册资本 | 11156.25万( + 8.47107% ) | 10285万 | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | 变更后 徐文中* 董事长 谭吉福 董事 张晓峰 董事 李艳敏 董事 宁志宇 董事 朱泉根 董事 赵西卜 独立董事 [新增] 王久高 独立董事 [新增] 廖家河 独立董事 [新增] 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 刘旭 监事 [新增] 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前 徐文中* 董事长 宁志宇 董事 谭吉福 董事 李艳敏 董事 张玉华 董事 [退出] 张晓峰 董事 朱泉根 董事 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 付小龙 监事 [退出] 周军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-14 |
注册资本 | 11156.25万元( + 8.47107% ) | 10285万元 | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | 徐文中* 董事长 宁志宇 董事 谭吉福 董事 李艳敏 董事 张玉华 董事 张晓峰 董事 朱泉根 董事 徐文中* 总经理 李洪涛 监事会主席 [新增] 付小龙 监事 周军 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐文中* 董事长 张晓峰 董事 朱泉根 董事 李艳敏 董事 谭吉福 董事 张玉华 董事 宁志宇 董事 徐文中* 总经理 应金法 监事会主席 [退出] 何煜鑫 监事 [退出] 付小龙 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-14 |
注册资本 | 10285( + 2.85% ) | 10000 | 2016-06-20 |
注册资本 | 10285万( + 2.85% ) | 10000万 | 2016-06-20 |
注册资本 | 10285万元( + 2.85% ) | 10000万元 | 2016-06-20 |
注册资本 | 10285 万元 | 10000 万元 | 2016-06-20 |
企业名称 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 北京苍穹数码测绘有限公司 | 2016-02-24 |
营业期限 | 20 | 2016-02-24 | |
董事(理事)、经理、监事 | 张晓峰,董事; 朱泉根,董事; 李艳敏,董事; 谭吉福,董事; 张玉华,董事; 宁志宇,董事; 应金法,监事会主席; 何煜鑫,监事; 付小龙,监事; | 谭吉福,董事; 张玉华,董事; 李艳敏,董事; 宁志宇,董事; 朱泉根,董事; 张晓峰,董事; 应金法,监事会主席; 朱江,监事; 徐英泽,监事; 李洪涛,监事; 赵晓方,监事; | 2016-02-24 |
董事 经理 监事 | 付小龙, [新增] 何煜鑫, [新增] 李艳敏, 宁志宇, 谭吉福, 徐文中*, 应金法, 张晓峰, 张玉华, 朱泉根 | 李洪涛, [退出] 李艳敏, 宁志宇, 谭吉福, 徐文中*, 徐英泽, [退出] 应金法, 张晓峰, 张玉华, 赵晓方, [退出] 朱江, [退出] 朱泉根 | 2016-02-24 |
营业期限 | null | 20 | 2016-02-24 |
董事 经理 监事 | 付小龙,何煜鑫,李艳敏,宁志宇,谭吉福,徐文中*,应金法,张晓峰,张玉华,朱泉根 | 李洪涛,李艳敏,宁志宇,谭吉福,徐文中*,徐英泽,应金法,张晓峰,张玉华,赵晓方,朱江,朱泉根 | 2016-02-24 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 李艳敏 董事 3 谭吉福 董事 4 张晓峰 董事 5 朱泉根 董事 6 宁志宇 董事 7 张玉华 董事 8 徐文中* 总经理 9 应金法 监事会主席 10 付小龙 监事 11 何煜鑫 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 宁志宇 董事 3 张玉华 董事 4 朱泉根 董事 5 李艳敏 董事 6 张晓峰 董事 7 谭吉福 董事 8 徐文中* 总经理 9 应金法 监事会主席 10 赵晓方 监事 11 朱江 监事 12 徐英泽 监事 13 李洪涛 监事 | 2016-02-24 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长; 李艳敏 董事; 谭吉福 董事; 张晓峰 董事; 朱泉根 董事; 宁志宇 董事; 张玉华 董事; 徐文中 总经理; 应金法 监事会主席; 付小龙 监事; [新增] 何煜鑫 监事 [新增] | 徐文中 董事长; 宁志宇 董事; 张玉华 董事; 朱泉根 董事; 李艳敏 董事; 张晓峰 董事; 谭吉福 董事; 徐文中 总经理; 应金法 监事会主席; 赵晓方 监事; [退出] 朱江 监事; [退出] 徐英泽 监事; [退出] 李洪涛 监事 [退出] | 2016-02-24 |
经营范围 | 地理信息系统工程;不动产测绘;工程测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;大地测量;互联网地图服务;土地规划咨询;规划管理;零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;软件工程信息化服务外包;生产卫星导航及测绘设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 地理信息系统工程;不动产测绘;工程测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;大地测量;互联网地图服务;生产卫星导航及测绘设备;土地规划咨询;规划管理;零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;软件工程信息化服务外包;生产卫星导航及测绘设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 2016-02-24 |
董事 经理 监事 | 徐文中* 董事长 张晓峰 董事 朱泉根 董事 李艳敏 董事 谭吉福 董事 张玉华 董事 宁志宇 董事 徐文中* 总经理 应金法 监事会主席 何煜鑫 监事 [新增] 付小龙 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐文中* 董事长 谭吉福 董事 张玉华 董事 李艳敏 董事 宁志宇 董事 朱泉根 董事 张晓峰 董事 徐文中* 总经理 应金法 监事会主席 朱江 监事 [退出] 徐英泽 监事 [退出] 李洪涛 监事 [退出] 赵晓方 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-24 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-02-24 |
营业期限 | - | 20 | 2016-02-24 |
投资人 | 徐文中 自然人股东 张晓峰 自然人股东 朱泉根 自然人股东 应金法 自然人股东 湖北北斗产业创业投资基金合伙人企业(有限合伙) 法人股东 宁志宇 自然人股东 谭吉福 自然人股东 朱江 自然人股东 李艳敏 自然人股东 傅朝辉 自然人股东 徐英泽 自然人股东 李洪涛 自然人股东 赵晓方 自然人股东 张玉华 自然人股东 余丽辉 自然人股东 武汉高投富海股权投资基金合伙企业 法人股东 蒋善龙 自然人股东 周中和 自然人股东 陈卫东 自然人股东 陈正华 自然人股东 周睿 自然人股东 徐华福 自然人股东 尹少鹏 自然人股东 程金花 自然人股东 朱方 自然人股东 吴晨 自然人股东 王刚 自然人股东 武文卿 自然人股东 张践 自然人股东 王宁 自然人股东 陈振兴 自然人股东 彭宜平 自然人股东 贾盛宁 自然人股东 白涛 自然人股东 李正东 自然人股东 罗兴祚 自然人股东 戴声甜 自然人股东 徐焕明 自然人股东 袁峰 自然人股东 安娜 自然人股东 段德亮 自然人股东 杨春 自然人股东 王希营 自然人股东 杨李君 自然人股东 刘永钦 自然人股东 韩斌 自然人股东 张乐 自然人股东 苏望发 自然人股东 | 徐文中 自然人股东 张晓峰 自然人股东 朱泉根 自然人股东 应金法 自然人股东 湖北北斗产业创业投资基金合伙人企业(有限合伙) 法人股东 宁志宇 自然人股东 谭吉福 自然人股东 朱江 自然人股东 李艳敏 自然人股东 傅朝辉 自然人股东 徐英泽 自然人股东 李洪涛 自然人股东 张玉华 自然人股东 赵晓方 自然人股东 余丽辉 自然人股东 武汉高投富海股权投资基金合伙企业 法人股东 周中和 自然人股东 蒋善龙 自然人股东 陈卫东 自然人股东 陈正华 自然人股东 程金花 自然人股东 尹少鹏 自然人股东 周睿 自然人股东 徐华福 自然人股东 吴晨 自然人股东 朱方 自然人股东 王刚 自然人股东 武文卿 自然人股东 王宁 自然人股东 张践 自然人股东 陈振兴 自然人股东 彭宜平 自然人股东 戴声甜 自然人股东 贾盛宁 自然人股东 王希营 自然人股东 安娜 自然人股东 赵乃峰 自然人股东 [退出] 徐焕明 自然人股东 杨春 自然人股东 张乐 自然人股东 李正东 自然人股东 罗兴祚 自然人股东 韩斌 自然人股东 袁峰 自然人股东 刘永钦 自然人股东 白涛 自然人股东 苏望发 自然人股东 段德亮 自然人股东 杨李君 自然人股东 | 2015-12-17 |
投资人 | 徐文中,自然人股东; 张晓峰,自然人股东; 朱泉根,自然人股东; 应金法,自然人股东; 湖北北斗产业创业投资基金合伙人企业(有限合伙),法人股东; 宁志宇,自然人股东; 谭吉福,自然人股东; 朱江,自然人股东; 李艳敏,自然人股东; 傅朝辉,自然人股东; 徐英泽,自然人股东; 李洪涛,自然人股东; 赵晓方,自然人股东; 张玉华,自然人股东; 余丽辉,自然人股东; 武汉高投富海股权投资基金合伙企业,法人股东; 蒋善龙,自然人股东; 周中和,自然人股东; 陈卫东,自然人股东; 陈正华,自然人股东; 周睿,自然人股东; 徐华福,自然人股东; 尹少鹏,自然人股东; 程金花,自然人股东; 朱方,自然人股东; 吴晨,自然人股东; 王刚,自然人股东; 武文卿,自然人股东; 张践,自然人股东; 王宁,自然人股东; 陈振兴,自然人股东; 彭宜平,自然人股东; 贾盛宁,自然人股东; 白涛,自然人股东; 李正东,自然人股东; 罗兴祚,自然人股东; 戴声甜,自然人股东; 徐焕明,自然人股东; 袁峰,自然人股东; 安娜,自然人股东; 段德亮,自然人股东; 杨春,自然人股东; 王希营,自然人股东; 杨李君,自然人股东; 刘永钦,自然人股东; 韩斌,自然人股东; 张乐,自然人股东; 苏望发,自然人股东; | 徐文中,自然人股东; 张晓峰,自然人股东; 朱泉根,自然人股东; 应金法,自然人股东; 湖北北斗产业创业投资基金合伙人企业(有限合伙),法人股东; 宁志宇,自然人股东; 谭吉福,自然人股东; 朱江,自然人股东; 李艳敏,自然人股东; 傅朝辉,自然人股东; 徐英泽,自然人股东; 李洪涛,自然人股东; 张玉华,自然人股东; 赵晓方,自然人股东; 余丽辉,自然人股东; 武汉高投富海股权投资基金合伙企业,法人股东; 周中和,自然人股东; 蒋善龙,自然人股东; 陈卫东,自然人股东; 陈正华,自然人股东; 程金花,自然人股东; 尹少鹏,自然人股东; 周睿,自然人股东; 徐华福,自然人股东; 吴晨,自然人股东; 朱方,自然人股东; 王刚,自然人股东; 武文卿,自然人股东; 王宁,自然人股东; 张践,自然人股东; 陈振兴,自然人股东; 彭宜平,自然人股东; 戴声甜,自然人股东; 贾盛宁,自然人股东; 王希营,自然人股东; 安娜,自然人股东; 赵乃峰,自然人股东; 徐焕明,自然人股东; 杨春,自然人股东; 张乐,自然人股东; 李正东,自然人股东; 罗兴祚,自然人股东; 韩斌,自然人股东; 袁峰,自然人股东; 刘永钦,自然人股东; 白涛,自然人股东; 苏望发,自然人股东; 段德亮,自然人股东; 杨李君,自然人股东; | 2015-12-17 |
注册资本 | 10000 万元 | 2222.2221 万元 | 2015-12-03 |
注册资本 | 10000( + 3502% ) | 2222.2221 | 2015-12-03 |
注册资本 | 10000万( + 3502% ) | 2222.2221万 | 2015-12-03 |
注册资本 | 10000万元( + 3502% ) | 2222.2221万元 | 2015-12-03 |
经营范围 | 生产卫星导航及测绘设备。地理信息系统工程;不动产测绘;工程测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;大地测量;互联网地图服务;生产卫星导航及测绘设备;土地规划咨询;规划管理;零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;软件工程信息化服务外包。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 生产卫星导航及测绘设备。控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-03 |
注册资本 | 2222.2221( + 11.1111% ) | 2000 | 2015-11-12 |
注册资本 | 2222.2221万( + 11.1111% ) | 2000万 | 2015-11-12 |
注册资本 | 2222.2221万元( + 11.1111% ) | 2000万元 | 2015-11-12 |
投资人 | 徐文中 自然人股东 张晓峰 自然人股东 朱泉根 自然人股东 应金法 自然人股东 湖北北斗产业创业投资基金合伙人企业(有限合伙) 法人股东 [新增] 宁志宇 自然人股东 谭吉福 自然人股东 朱江 自然人股东 李艳敏 自然人股东 傅朝辉 自然人股东 [新增] 徐英泽 自然人股东 李洪涛 自然人股东 [新增] 张玉华 自然人股东 赵晓方 自然人股东 余丽辉 自然人股东 [新增] 武汉高投富海股权投资基金合伙企业 法人股东 [新增] 周中和 自然人股东 蒋善龙 自然人股东 陈卫东 自然人股东 [新增] 陈正华 自然人股东 [新增] 程金花 自然人股东 [新增] 尹少鹏 自然人股东 [新增] 周睿 自然人股东 [新增] 徐华福 自然人股东 [新增] 吴晨 自然人股东 朱方 自然人股东 [新增] 王刚 自然人股东 [新增] 武文卿 自然人股东 [新增] 王宁 自然人股东 [新增] 张践 自然人股东 [新增] 陈振兴 自然人股东 [新增] 彭宜平 自然人股东 [新增] 戴声甜 自然人股东 [新增] 贾盛宁 自然人股东 [新增] 王希营 自然人股东 [新增] 安娜 自然人股东 [新增] 赵乃峰 自然人股东 [新增] 徐焕明 自然人股东 [新增] 杨春 自然人股东 [新增] 张乐 自然人股东 [新增] 李正东 自然人股东 [新增] 罗兴祚 自然人股东 [新增] 韩斌 自然人股东 [新增] 袁峰 自然人股东 [新增] 刘永钦 自然人股东 [新增] 白涛 自然人股东 苏望发 自然人股东 [新增] 段德亮 自然人股东 [新增] 杨李君 自然人股东 [新增] | 徐文中 自然人股东 张晓峰 自然人股东 朱泉根 自然人股东 应金法 自然人股东 宁志宇 自然人股东 谭吉福 自然人股东 张玉华 自然人股东 李艳敏 自然人股东 徐英泽 自然人股东 朱江 自然人股东 周中和 自然人股东 白涛 自然人股东 吴晨 自然人股东 赵晓方 自然人股东 蒋善龙 自然人股东 | 2015-11-12 |
注册资本 | 2222.2221 万元 | 2000 万元 | 2015-11-12 |
投资人 | 徐文中,自然人股东; 张晓峰,自然人股东; 朱泉根,自然人股东; 应金法,自然人股东; 湖北北斗产业创业投资基金合伙人企业(有限合伙),法人股东; 宁志宇,自然人股东; 谭吉福,自然人股东; 朱江,自然人股东; 李艳敏,自然人股东; 傅朝辉,自然人股东; 徐英泽,自然人股东; 李洪涛,自然人股东; 张玉华,自然人股东; 赵晓方,自然人股东; 余丽辉,自然人股东; 武汉高投富海股权投资基金合伙企业,法人股东; 周中和,自然人股东; 蒋善龙,自然人股东; 陈卫东,自然人股东; 陈正华,自然人股东; 程金花,自然人股东; 尹少鹏,自然人股东; 周睿,自然人股东; 徐华福,自然人股东; 吴晨,自然人股东; 朱方,自然人股东; 王刚,自然人股东; 武文卿,自然人股东; 王宁,自然人股东; 张践,自然人股东; 陈振兴,自然人股东; 彭宜平,自然人股东; 戴声甜,自然人股东; 贾盛宁,自然人股东; 王希营,自然人股东; 安娜,自然人股东; 赵乃峰,自然人股东; 徐焕明,自然人股东; 杨春,自然人股东; 张乐,自然人股东; 李正东,自然人股东; 罗兴祚,自然人股东; 韩斌,自然人股东; 袁峰,自然人股东; 刘永钦,自然人股东; 白涛,自然人股东; 苏望发,自然人股东; 段德亮,自然人股东; 杨李君,自然人股东; | 徐文中,自然人股东; 张晓峰,自然人股东; 朱泉根,自然人股东; 应金法,自然人股东; 宁志宇,自然人股东; 谭吉福,自然人股东; 张玉华,自然人股东; 李艳敏,自然人股东; 徐英泽,自然人股东; 朱江,自然人股东; 周中和,自然人股东; 白涛,自然人股东; 吴晨,自然人股东; 赵晓方,自然人股东; 蒋善龙,自然人股东; | 2015-11-12 |
经营范围 | 生产卫星导航及测绘设备。控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 生产卫星导航及测绘设备。控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 2015-03-04 |
投资人 | 徐文中,640,自然人股东; 张晓峰,580,自然人股东; 朱泉根,280,自然人股东; 应金法,190,自然人股东; 宁志宇,100,自然人股东; 谭吉福,80,自然人股东; 张玉华,20,自然人股东; 李艳敏,20,自然人股东; 徐英泽,20,自然人股东; 朱江,20,自然人股东; 周中和,10,自然人股东; 白涛,10,自然人股东; 吴晨,10,自然人股东; 赵晓方,10,自然人股东; 蒋善龙,10,自然人股东; | 徐文中,520,自然人股东; 应金法,520,自然人股东; 张晓峰,500,自然人股东; 朱泉根,280,自然人股东; 宁志宇,100,自然人股东; 谭吉福,80,自然人股东; | 2014-02-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 谭吉福,董事; 张玉华,董事; 李艳敏,董事; 宁志宇,董事; 朱泉根,董事; 张晓峰,董事; 应金法,监事会主席; 朱江,监事; 徐英泽,监事; 李洪涛,监事; 赵晓方,监事; | 徐文中,总经理; 张晓峰,监事; | 2014-02-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐文中* 董事长 2 谭吉福 董事 3 张玉华 董事 4 李艳敏 董事 5 宁志宇 董事 6 朱泉根 董事 7 张晓峰 董事 8 徐文中* 总经理 9 应金法 监事会主席 10 朱江 监事 11 徐英泽 监事 12 李洪涛 监事 13 赵晓方 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 应金法* 执行董事 2 徐文中 总经理 3 张晓峰 监事 | 2014-02-25 |
董事 经理 监事 | 徐文中 董事长; 宁志宇 董事; [新增] 张玉华 董事; [新增] 朱泉根 董事; [新增] 李艳敏 董事; [新增] 张晓峰 董事; 谭吉福 董事; [新增] 徐文中 总经理; 应金法 监事会主席; 赵晓方 监事; [新增] 朱江 监事; [新增] 徐英泽 监事; [新增] 李洪涛 监事 [新增] | 应金法 执行董事; 徐文中 总经理; 张晓峰 监事 | 2014-02-25 |
董事 经理 监事 | 徐文中* 董事长 谭吉福 董事 [新增] 张玉华 董事 [新增] 李艳敏 董事 [新增] 宁志宇 董事 [新增] 朱泉根 董事 [新增] 张晓峰 董事 徐文中* 总经理 应金法 监事会主席 朱江 监事 [新增] 徐英泽 监事 [新增] 李洪涛 监事 [新增] 赵晓方 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 应金法* 执行董事 徐文中 总经理 张晓峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-25 |
投资人 | 徐文中 640( + 237692% ) 自然人股东 张晓峰 580( + 16% ) 自然人股东 朱泉根 280 自然人股东 应金法 190( - 63.46154% ) 自然人股东 宁志宇 100 自然人股东 谭吉福 80 自然人股东 张玉华 20 自然人股东 [新增] 李艳敏 20 自然人股东 [新增] 徐英泽 20 自然人股东 [新增] 朱江 20 自然人股东 [新增] 周中和 10 自然人股东 [新增] 白涛 10 自然人股东 [新增] 吴晨 10 自然人股东 [新增] 赵晓方 10 自然人股东 [新增] 蒋善龙 10 自然人股东 [新增] | 徐文中 520 自然人股东 应金法 520 自然人股东 张晓峰 500 自然人股东 朱泉根 280 自然人股东 宁志宇 100 自然人股东 谭吉福 80 自然人股东 | 2014-02-25 |
法定代表人 | 徐文中 | 应金法 | 2014-02-25 |
经营范围 | 生产卫星导航及测绘设备。控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表、卫星导航及测绘设备(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发;卫星导航及测绘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 2013-09-22 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;档案数字化及档案管理系统技术开发。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 2013-08-08 |
实收资本 | 2000( + 90.47619% ) | 1050 | 2013-03-25 |
注册资本 | 2000( + 90.47619% ) | 1050 | 2013-03-25 |
注册资本 | 2000万元( + 90.47619% ) | 1050万元 | 2013-03-25 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 徐文中 520( + 48.57143% ) 自然人股东 应金法 520( + 48.57143% ) 自然人股东 张晓峰 500( + 42.85714% ) 自然人股东 朱泉根 280 自然人股东 [新增] 宁志宇 100 自然人股东 [新增] 谭吉福 80 自然人股东 [新增] | 应金法 350 自然人股东 徐文中 350 自然人股东 张晓峰 350 自然人股东 | 2013-03-25 |
实收资本 | 2000 万元( + 90.47619% ) | 1050 万元 | 2013-03-25 |
注册资本 | 2000 万元 | 1050 万元 | 2013-03-25 |
实收资本(金) | 2000 万元 | 1050 万元 | 2013-03-25 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 徐文中,520,自然人股东; 应金法,520,自然人股东; 张晓峰,500,自然人股东; 朱泉根,280,自然人股东; 宁志宇,100,自然人股东; 谭吉福,80,自然人股东; | 徐文中,350,自然人股东; 张晓峰,350,自然人股东; 应金法,350,自然人股东; | 2013-03-25 |
住所 | 北京市北京经济技术开发区经海四路29号1幢8层 | 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A426室 | 2012-05-14 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;销售电子产品、通信设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;货物进出口、技术进出口、代理进出口。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 2011-08-31 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件;货物进出口、技术进出口、代理进出口。实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件。(实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。) | 2010-08-12 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;开发、生产、销售计算机系统软件、应用软件。(实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。) | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。) | 2009-02-03 |
实收资本 | 1050万元 | null万元 | 2007-06-12 |
实收资本 | 1050 | - | 2007-06-12 |
注册资本 | 1050( + 600% ) | 150 | 2007-06-12 |
认缴的出资额 | 应金法 自然人股东 徐文中 自然人股东 张晓峰 自然人股东 | 张晓峰 自然人股东 应金法 自然人股东 徐文中 自然人股东 | 2007-06-12 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(实物出资26.38万元,知识产权出资680万元。) | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(非货币出资为实物、非专利技术,其中实物26.38万元,占公司注册资本的17.6%;非专利技术出资80万元,占公司注册资本的53.3。)(实缴注册资本150万元) | 2007-06-12 |
注册资本 | 1050万元( + 600% ) | 150万元 | 2007-06-12 |
住所 | 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A426室 | 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A115室 | 2007-06-12 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(非货币出资为实物、非专利技术,其中实物26.38万元,占公司注册资本的17.6%;非专利技术出资80万元,占公司注册资本的53.3。)(实缴注册资本150万元) | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(非货币出资为实物、非专利技术,其中实物26.38万元,占公司注册资本的17.6%;非专利技术出资80万元,占公司注册资本的53.3,非专利技术出资未办理财产转移手续。)(实缴注册资本150万元) | 2005-02-25 |
住所 | 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A115室 | 北京市北京经济技术开发区中和街14号B座319室 | 2005-02-25 |
注册资本 | 150( + 400% ) | 30 | 2004-11-23 |
认缴的出资额 | 徐文中 自然人股东 应金法 自然人股东 张晓峰 自然人股东 | 应金法 自然人股东 张晓峰 自然人股东 徐文中 自然人股东 | 2004-11-23 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(非货币出资为实物、非专利技术,其中实物26.38万元,占公司注册资本的17.6%;非专利技术出资80万元,占公司注册资本的53.3,非专利技术出资未办理财产转移手续。)(实缴注册资本150万元) | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(非货币出资26.38万元,为全站仪附件、全站仪、宏基电脑,占注册资本的87.9%。) | 2004-11-23 |
注册资本 | 150万元( + 400% ) | 30万元 | 2004-11-23 |
住所 | 北京市北京经济技术开发区中和街14号B座319室 | 北京市北京经济技术开发区万源街甲4号 | 2004-05-28 |
经营范围 | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(非货币出资26.38万元,为全站仪附件、全站仪、宏基电脑,占注册资本的87.9%。) | 控制测量、地形测量、地籍测绘、地图及专题图数字化测量(未取得专项审批前不得开展经营活动);零售计算机及外围设备;计算机软件、测绘技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。(非货币出资26.38万元,为全站仪附件、全站仪、宏基电脑,占注册资本的87.9%,未办理财产转移手续。) | 2001-08-09 |
苍穹数码技术股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
徐文中 | 董事长 |
朱泉根 | 董事 |
廖家河 | 独立董事 |
王久高 | 独立董事 |
赵西卜 | 独立董事 |
徐文中 | 总经理 |
李洪涛 | 监事会主席 |
刘旭 | 监事 |
周军 | 监事 |
苍穹数码技术股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20076507 | 苍穹农 E | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-25 | |
20076987 | 苍穹农E | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-25 | |
20076978 | 苍穹农E | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-25 | |
14831302 | KKQ TECHNOLOGIES | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-07-21 | |
14831304 | 苍穹数码 KQ TECHNOLOGIES K | 广告销售 | 35 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-07-21 | |
14831303 | 苍穹数码 KQ TECHNOLOGIES | 设计研究 | 42 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-07-21 | |
14831300 | KKQ TECHNOLOGIES | 设计研究 | 42 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-07-21 | |
14831301 | KKQ TECHNOLOGIES | 广告销售 | 35 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-07-21 | |
14831305 | 苍穹数码 KQ TECHNOLOGIES | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请完成 | 2014-07-21 | |
11299333 | 苍穹数码 KQ GEO TECHNOLOGIES | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请完成 | 2012-08-03 | |
11299331 | 苍穹数码 KQ GEO TECHNOLOGIES | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2012-08-03 | |
11299332 | 苍穹数码 KQ GEO TECHNOLOGIES | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2012-08-03 | |
11299330 | 苍穹数码 KQ GEO TECHNOLOGIES | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2012-08-03 | |
11213266 | KQ GEO TECHNOLOGIES K | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2012-07-16 | |
11213265 | KQ GEO TECHNOLOGIES K | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2012-07-16 | |
11213268 | KQ GEO TECHNOLOGIES K | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2012-07-16 | |
11213267 | KQ GEO TECHNOLOGIES K | 运输工具 | 12 | 商标已注册 | 2012-07-16 | |
10700700 | 运输工具 | 12 | 商标无效 | 2012-03-30 | ||
10700698 | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2012-03-30 | ||
10700699 | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2012-03-30 |
苍穹数码技术股份有限公司的专利证书
CN203881947U | 实用新型 | 2014-10-15 | 单板三天线高精度定位定向接收机 | 测量;测试 | 孙向东;倪志斌;谭吉福;张一;蒲鹏程;胡新汉;杨必武;张玉华;彭宜平;李伟;王华 |
CN302849653S | 外观设计 | 2014-06-18 | 天线阵列装置 | 胡新汉;蒲鹏程;杨春 | |
CN103728641B | 发明授权 | 2016-06-01 | 基于北斗系统的三天线阵高精度定向方法及系统 | 测量;测试 | 谭吉福;胡新汉;杨必武;张一;罗晓春;杨春;张玉华;彭宜平;李伟;王华 |
CN106646535A | 发明公布 | 2017-05-10 | 基于三天线阵列的两长一短三基线定向方法及系统 | 谭吉福;倪志斌;赵乃峰;胡新汉;王华;苏望发;王宁;米亮 | |
CN103713295A | 发明公布 | 2014-04-09 | 单板三天线高精度定位定向接收机 | 测量;测试 | 孙向东;倪志斌;谭吉福;张一;杨必武;蒲鹏程;胡新汉;张玉华;彭宜平;李伟;王华 |
CN103728641A | 发明公布 | 2014-04-16 | 基于北斗系统的三天线阵高精度定向方法及系统 | 测量;测试 | 谭吉福;胡新汉;杨必武;张一;罗晓春;杨春;张玉华;彭宜平;李伟;王华 |
CN103727947A | 发明公布 | 2014-04-16 | 基于UKF滤波的BDS与GIS深耦合定位方法和系统 | 测量;测试 | 谭吉福;杨必武;杨春;朱江;蒲鹏程;苏望发;刘旭;王宁 |
CN103728635B | 发明授权 | 2017-01-18 | 基于虚拟电子地标的高可靠定位预测方法及系统 | 测量;测试 | 倪志斌;杨必武;朱江;杨春;罗晓春;苏望发;刘旭;王宁 |
CN106526622A | 发明公布 | 2017-03-22 | 北斗天线阵列及应用天线阵列的北斗定向方法及系统 | 赵乃峰;杨必武;王希营;倪志斌;刘旭;张乐;孙中兴 | |
CN103728635A | 发明公布 | 2014-04-16 | 基于虚拟地标的高可靠定位预测方法及系统 | 测量;测试 | 倪志斌;杨必武;朱江;杨春;罗晓春;苏望发;刘旭;王宁 |
苍穹数码技术股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
武汉苍穹电子仪器有限公司 | 张玉华 | 武汉市东湖新技术开发区关山一路1号光谷软件园42期研发楼E2栋 | 100% |
内蒙古苍穹信息技术有限公司 | 赵晓方 | 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞壹号C座D座商业2号楼7层D座701、711、712室 | 100% |
苍穹数码技术股份有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
苍穹数码技术股份有限公司合肥分公司 | 合肥市高新区天智路19号原创动漫园3216室 | 2015-10-27 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司浙江分公司 | 杭州市江干区丁兰街道环丁路1428号1幢401-12室 | 2015-11-11 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司江西分公司 | 江西省南昌市西湖区洛阳路311号7楼 | 2011-06-02 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司海南分公司 | 海南省海口市金龙路美银大厦11D | 2009-09-16 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司广西分公司 | 南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港A座1102号 | |
苍穹数码技术股份有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市观山湖区商业金融区G(03)07地块麒龙中央商务大厦二期B2幢13层1号 | 2015-08-10 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司河南分公司 | 郑州市金水区经三路15号广汇国贸14层C1401号 | |
苍穹数码技术股份有限公司东北分公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区闽江路233号缤纷假日大厦25楼A室 | 2010-12-02 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司广东分公司 | 广州高新技术产业开发区科汇一街7号901房 | 2015-10-10 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司广州分公司 | 广州高新技术产业开发区科汇路一街7号901 | |
苍穹数码技术股份有限公司宁夏分公司 | 宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心3号公寓2806、2807室 | 2015-07-15 00:00:00.000 |
北京苍穹数码测绘有限公司西安分公司 | 西安市碑林区乐居场小区19号2幢1502室 | |
苍穹数码技术股份有限公司四川分公司 | 成都高新区九兴大道5号1幢6层 | |
苍穹数码技术股份有限公司福建分公司 | 福建省福州市台江区后洲街道玉环路10号中亭街改造利生苑1#楼5层09室-6 | 2015-06-24 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司扬州分公司 | 扬州信息服务产业基地内8号楼3层 | 2015-07-06 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司武汉分公司 | 武汉市东湖新技术开发区关山一路1号光谷软件园4.2期研发楼E2栋 | 2015-08-28 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司济南分公司 | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场B5楼9层B3区 | 2014-07-30 00:00:00.000 |
北京苍穹数码测绘有限公司天津分公司 | 南开区天津大学北五村20-1-105 | 2005-06-13 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司辽宁分公司 | 辽宁省沈阳市沈河区市府大路262-4号2803、2804室 | 2017-06-01 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司吉林省分公司 | 吉林省长春市朝阳区西安大路与建设街交汇处太平金融大厦1810室 | 2016-05-10 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司重庆分公司 | 重庆市江北区建新北路38号2幢11-13号 | 2016-11-22 00:00:00.000 |
北京苍穹数码测绘有限公司华东分公司 | 安徽省合肥市高新区天智路19号 | 2009-08-20 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司新疆分公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路44-2号6栋5层1单元501 | 2017-03-23 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司青海分公司 | 西宁市城西区五四西路61号第3号楼1单元1152室 | 2017-07-06 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司河北分公司 | 河北省石家庄市桥西区友谊南大街106号中环商务写字楼9-E | 2015-11-11 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司江门分公司 | 江门市建设路82号-1外贸大厦第十五层之二 | 2016-07-29 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场地块-A栋2204-2209室 | 2015-10-10 00:00:00.000 |
北京苍穹数码测绘有限公司南宁分公司 | 南宁市金湖广场26-1号东方国际商务港A座1102号 | 2006-08-28 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司宁德分公司 | 宁德市蕉城区署前路18号二楼 | 2016-08-24 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司无锡分公司 | 无锡市隐秀路901-1-309 | 2017-01-13 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司龙岩分公司 | 龙岩市新罗区西陂街道宝竹南路3号(龙城春天商住楼)6幢908室 | 2016-07-04 00:00:00.000 |
北京苍穹数码测绘有限公司甘肃分公司 | 兰州市城关区雁滩乡小雁滩210号2幢1层411室 | 2011-01-12 00:00:00.000 |
北京苍穹数码测绘有限公司兰州分公司 | 甘肃省兰州市城关区雁滩路3445号第4单元602室 | 2013-02-25 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司甘肃分公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路326-328号兰州国际贸易中心2幢29楼2907室(注册地址) | 2016-09-21 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞壹号C座D座商业2号楼7层D座701、711、712室 | 2019-02-20 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司秦皇岛分公司 | 河北省秦皇岛市北戴河区联峰路72号 | 2019-08-09 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司深圳分公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道2号深圳虚拟大学园院校产业化综合大楼A8 | 2020-07-30 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司海淀分公司 | 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼16层1606 | 2017-03-07 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司喀什分公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道南侧、城东大道西侧陕西大厦13层 | 2017-05-10 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司河北雄安分公司 | 河北省保定市容城县容城镇谷家庄谷庄西路1381号 | 2021-05-28 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司上海分公司 | 上海市虹口区峨嵋路315号8415室 | 2021-01-12 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司湖南分公司 | 湖南省长沙市天心区新岭路88号新兴企业中心研发楼及地下室913、914房 | 2020-07-29 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司太原分公司 | 太原市迎泽区新建路95号11幢10层1002号(注册地址) | 2017-06-08 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司江苏分公司 | 南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷511室(注册地址) | 2017-05-18 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司怀宁分公司 | 安徽省安庆市怀宁县高河镇孔雀路雍翠园18#幢21-22号(注册地址) | 2016-09-23 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司泉州丰泽区分公司 | 泉州市丰泽区清源街道城西环路北五区4号楼302(注册地址) | 2016-08-26 00:00:00.000 |
苍穹数码技术股份有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲区南屏南湾北路32号4号厂房第4层4426号(注册地址) | 2017-06-07 00:00:00.000 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
合同管理专员 | 岗位职责:
1、根据投标文件草拟合同、发... | 2021-12-14 | ||
人力资源主管 | 岗位职责:
1、配合主管副总及部门经理,... | 2021-11-26 | ||
Web开发工程师 | 岗位职责:
1. 独立完成前端需... | 2021-11-01 | ||
高级产品经理 | 岗位职责:
1. 规划所负责产品... | 2021-10-31 | ||
C++研发工程师 | 0.8-2.2万/月 | 本科以上 | 岗位职责:
1、主要参与部队项目的设计及... | 2021-09-09 |
软件技术支持实习生 | 2-3千/月 | 大专以上 | 1、 计算机、软件技术相关专业;
2、 ... | 2021-09-04 |
实习生-运营管理专员 | 4-6千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、根据投标文件草拟合同、发... | 2021-08-07 |
解决方案主管 | 0.8-1.5万/月 | 本科以上 | 工作职责:
1、编写产品售前技术解决方案... | 2021-08-04 |
WebGIS前端研发工程师 | 1.2-2万/月 | 本科以上 | 职责描述:
1、负责前端三维数字地球及二... | 2021-08-01 |
C++开发工程师 | 0.8-2.2万/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、GIS专业毕业或者计算机... | 2021-07-20 |
本页是 [苍穹数码技术股份有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关数码电脑公司