北京五鸿源商贸有限公司(以下简称“五鸿源”)是一家2012年依法成立于北京市丰台区的医疗器械经营企业,目前公司主要经营代理上海之江生物科技股份有限公司、上海宏石医疗科技有限公司、美国强生公司的体外诊断试剂、仪器及相关耗材。
五鸿源秉持“质量第一、服务第一”的理念,将全心全意为临床和科研用户提供优质的产品及一站式技术服务。经过三年的发展,已经成为北京地区大多数医院及科研机构稳定供应商,于2013年公司销售额突破5000万。现设部门主要有销售部、财务部、售后服务部及物流部四个部门,公司坚持“以人为本,尊重科学,尊重人才,共同发展”的用人理念,倡导“严谨、和谐、向上”的企业文化。
年轻的五鸿源目前快速发展期,我们将为您提供有竞争力的薪资福利及广阔发展平台。欢迎您的加入!
五鸿源秉持“质量第一、服务第一”的理念,将全心全意为临床和科研用户提供优质的产品及一站式技术服务。经过三年的发展,已经成为北京地区大多数医院及科研机构稳定供应商,于2013年公司销售额突破5000万。现设部门主要有销售部、财务部、售后服务部及物流部四个部门,公司坚持“以人为本,尊重科学,尊重人才,共同发展”的用人理念,倡导“严谨、和谐、向上”的企业文化。
年轻的五鸿源目前快速发展期,我们将为您提供有竞争力的薪资福利及广阔发展平台。欢迎您的加入!
联系方式
- 公司地址:
- 北京市丰台区小屯西路96号院22号楼509、510室
- 固定电话:
- 010-68369521 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘玉英
- 电子邮件:
- trtyms@163.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 13501266797@126.com |
电子邮箱 | trtyms@163.com |
座机号码 | 010-68639521 |
座机号码 | 010-68657461 |
电子邮箱 | cunjingtao@163.com |
手机号码 | 186****3938 |
座机号码 | 010-68369521 |
手机号码 | 136****5180 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京五鸿源商贸有限公司 |
简称: | 五鸿源商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让,市场营销、销售日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市... |
营业执照号码: | 110106014660244 |
发证机关: | 北京市丰台区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-21 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年02月24日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 1000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 医疗器械代理加盟公司 » 丰台区医疗器械代理加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 丰台区 » 丰台区丰台 |
顺企编码: | 29372636 |
北京五鸿源商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
焦春红 | 98% | 人民币1960万元 |
刘玉英 | 2% | 人民币40万元 |
北京五鸿源商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市丰台区小屯西路96号院22号楼5层509、510 | 北京市丰台区育仁南路3号院2号楼1层107 | 2022-05-06 |
住所 | 北京市丰台区育仁南路3号院2号楼1层107 | 北京市丰台区西四环南路101号6层6035号 | 2022-04-08 |
经营范围 | 销售医疗器械(限I类、II类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、日用品;货物进出口;市场营销;技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;技术推广;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术进出口;货物进出口;代理进出口;中医科医疗服务;III类:6815注射穿刺器械,6825医用高频仪器设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗服务、III类:6815注射穿刺器械,6825医用高频仪器设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售医疗器械(限I类、II类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、日用品;货物进出口;市场营销;技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;技术推广;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);III类:6815注射穿刺器械,6825医用高频仪器设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品(医疗器械经营许可证有效期至2022年01月24日);中医科医疗服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-02-24 |
住所 | 北京市丰台区西四环南路101号6层6035号 | 北京市丰台区小屯西路96号院22号楼509、510室 | 2021-12-16 |
董事 经理 监事 | 刘玉英*, 沈颖 [新增] | 黄静, [退出] 刘玉英* | 2021-11-04 |
经营范围 | 销售医疗器械(限I类、II类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、日用品;货物进出口;市场营销;技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;技术推广;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);III类:6815注射穿刺器械,6825医用高频仪器设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品(医疗器械经营许可证有效期至2022年01月24日);中医科医疗服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;技术推广;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);销售医疗器械(限I类、II类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、日用品;货物进出口;市场营销;III类:6815注射穿刺器械,6825医用高频仪器设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品(医疗器械经营许可证有效期至2022年01月24日);中医科医疗服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-06-15 |
企业名称 | 北京五鸿源商贸有限公司 | 北京五鸿源医疗科技有限公司 | 2021-06-15 |
企业名称 | 北京五鸿源医疗科技有限公司 | 北京五鸿源商贸有限公司 | 2021-04-30 |
经营范围 | 技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;技术推广;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);销售医疗器械(限I类、II类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、日用品;货物进出口;市场营销;III类:6815注射穿刺器械,6825医用高频仪器设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品(医疗器械经营许可证有效期至2022年01月24日);中医科医疗服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售医疗器械II、III类(医疗器械经营许可证有效期至2022年01月24日);销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让,市场营销、销售日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-04-30 |
董事 经理 监事 | 刘玉英 执行董事; 刘玉英 经理; 黄静 监事 [新增] | 刘玉英 执行董事; 刘玉英 经理; 印晓美 监事 [退出] | 2019-03-06 |
董事 经理 监事 | 黄静, [新增] 刘玉英* | 刘玉英*, 印晓美 [退出] | 2019-03-06 |
董事 经理 监事 | 刘玉英* 执行董事 刘玉英* 经理 黄静 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘玉英* 执行董事 刘玉英* 经理 印晓美 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-06 |
投资人 | 焦春红,自然人股东, 刘玉英,自然人股东 [新增] | 焦春红,自然人股东 | 2018-12-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-12-10 |
投资人 | 焦春红 自然人股东 刘玉英 自然人股东 [新增] | 焦春红 自然人股东 徐晓 自然人股东 [退出] | 2018-12-10 |
注册资本 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2017-03-15 |
注册资本 | 2000万( + 100% ) | 1000万 | 2017-03-15 |
经营范围 | 销售医疗器械II、III类(医疗器械经营许可证有效期至2022年01月24日)。销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让,市场营销、销售日用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售医疗器械II、III类(有效期限至2017年02月09日);销售食品。销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让,销售日用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-03-15 |
注册资本 | 2000万元( + 100% ) | 1000万元 | 2017-03-15 |
注册资本 | 2000 万元 | 1000 万元 | 2017-03-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-03-15 |
住所 | 北京市丰台区小屯西路96号院22号楼509、510室 | 北京市丰台区小屯路9号综合商业楼2号楼8313室、8329室 | 2016-08-29 |
经营范围 | 销售医疗器械II、III类(有效期限至2017年02月09日);销售食品。销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让,销售日用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售医疗器械II、III类(有效期限至2017年02月09日);销售食品。销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-08-29 |
董事 经理 监事 | 刘玉英 执行董事; [新增] 刘玉英 经理; [新增] 印晓美 监事 [新增] | 焦春红 执行董事; [退出] 焦春红 经理; [退出] 寸镜涛 监事 [退出] | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 刘玉英*, [新增] 印晓美 [新增] | 寸镜涛, [退出] 焦春红* [退出] | 2016-04-21 |
投资人 | 徐晓 自然人股东 焦春红 自然人股东 | 焦春红 自然人股东 徐晓 自然人股东 | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 刘玉英* 执行董事 [新增] 刘玉英* 经理 [新增] 印晓美 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 焦春红* 执行董事 [退出] 焦春红* 经理 [退出] 寸镜涛 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-21 |
经营范围 | 销售医疗器械II、III类(有效期限至2017年02月09日);销售食品。销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售医疗器械II、III类(有效期限至2017年02月09日);销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;销售食品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-04-21 |
法定代表人 | 刘玉英 | 焦春红 | 2016-04-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 印晓美,监事; | 寸镜涛,监事; | 2016-04-21 |
经营范围 | 销售医疗器械II、III类(有效期限至2017年02月09日);销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;销售食品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售医疗器械II、III类(有效期限至2017年02月09日);销售保健食品(有效期限至2016年02月16日)。销售医疗器械(限I类)、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品);货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-02-18 |
注册资本 | 1000 万元 | 150 万元 | 2015-05-29 |
注册资本 | 1000( + 566.66667% ) | 150 | 2015-05-29 |
注册资本 | 1000万( + 566.66667% ) | 150万 | 2015-05-29 |
注册资本 | 1000万元( + 566.66667% ) | 150万元 | 2015-05-29 |
董事 经理 监事 | 焦春红 执行董事; 焦春红 经理; 寸镜涛 监事 | 印晓美 执行董事; [退出] 焦春红 经理; 寸镜涛 监事 | 2015-04-07 |
董事 经理 监事 | 寸镜涛, 焦春红* | 寸镜涛, 焦春红, 印晓美* [退出] | 2015-04-07 |
董事 经理 监事 | 焦春红* 执行董事 焦春红* 经理 寸镜涛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 印晓美* 执行董事 [退出] 焦春红 经理 寸镜涛 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-04-07 |
投资人 | 焦春红 自然人股东 徐晓 自然人股东 | 焦春红 自然人股东 徐晓 自然人股东 印晓美 自然人股东 [退出] | 2015-04-07 |
法定代表人 | 焦春红 | 印晓美 | 2015-04-07 |
投资人 | 焦春红,自然人股东; 徐晓,自然人股东; | 焦春红,自然人股东; 徐晓,自然人股东; 印晓美,自然人股东; | 2015-04-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 寸镜涛,监事; | 焦春红,经理; 寸镜涛,监事; | 2015-04-07 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 焦春红,129.5,自然人股东; 徐晓,20,自然人股东; 印晓美,0.5,自然人股东; | 焦春红,128.5,自然人股东; 徐晓,20,自然人股东; 寸镜涛,1,自然人股东; 印晓美,0.5,自然人股东; | 2013-08-27 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 焦春红 129.5( + 0.77821% ) 自然人股东 徐晓 20 自然人股东 印晓美 0.5 自然人股东 | 焦春红 128.5 自然人股东 徐晓 20 自然人股东 寸镜涛 1 自然人股东 [退出] 印晓美 0.5 自然人股东 | 2013-08-27 |
北京五鸿源商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘玉英 | 执行董事 |
刘玉英 | 经理 |
印晓美 | 监事 |
本页是 [北京五鸿源商贸有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。