变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证 | - | 2018-11-07 |
负责人变更变更 | 陈建林 | 么海卿 | 2018-11-07 |
高级管理人员备案变更 | 吕道航 [新增]
覃冰杰
姚世欣
梁伟湛
陈建林 [新增]
熊艳
狄志华
陈卫 [新增] | 覃冰杰
姚世欣
梁伟湛
么海卿 [退出]
陈彦腾 [退出]
李斯然 [退出]
熊艳
狄志华 | 2018-11-07 |
经营范围变更变更 | 文化娱乐服务;文化艺术品展览;舞台灯光、音响设计;计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;动漫设计;创意服务;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;互联网信息咨询;建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、销售;装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修;软件产品、机电一体化产品开发销售;消防电子产品的开发、设计、销售、安装;消防设施工程设计、施工;合同能源管理项目的设计、施工;股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);互联网领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 文化娱乐服务;文化艺术品展览;舞台灯光、音响设计;计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;动漫设计;创意服务;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;互联网信息咨询;建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、销售;装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修;软件产品、机电一体化产品开发销售;消防电子产品的开发、设计、销售、安装;消防设施工程设计、施工;合同能源管理项目的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-04-18 |
高级管理人员备案变更 | 覃冰杰 [新增]
姚世欣
梁伟湛
么海卿
陈彦腾
李斯然
熊艳
狄志华 | 姚世欣
梁伟湛
么海卿
陈彦腾
王子文 [退出]
李斯然
熊艳
狄志华 | 2017-07-04 |
高级管理人员备案变更 | 姚世欣
梁伟湛
么海卿
陈彦腾
王子文
李斯然
熊艳
狄志华 [新增] | 任华 [退出]
姚世欣
梁伟湛
么海卿
陈彦腾
王子文
李斯然
熊艳 | 2017-05-23 |
其他事项备案变更 | 么海卿:*%;社会公众股:*%;李健:*%; | 么海卿:*%;方课:*%;李健:*%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):*%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):*%;社会公众股:*%; | 2017-04-05 |
其他事项备案变更 | 么海卿:26.89%;社会公众股:71.5%;李健:1.6%; | 么海卿:26.89%;方课:4.97%;李健:109%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):19.59%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):18.38%;社会公众股:206%; | 2017-04-05 |
其他事项备案变更 | 么海卿:26.89%;方课:4.97%;李健:109%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):19.59%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):18.38%;社会公众股:206%; | 方课:6.21%;李健:12.62%;么海卿:33.64%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):24.5%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):23%; | 2016-10-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 3100.238800 | 2478.1818 | 2016-10-18 |
注册资本变更 | 3100.238800( + 25.10% ) | 2478.1818 | 2016-10-18 |
其他事项备案变更 | 么海卿:*%;方课:*%;李健:*%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):*%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):*%;社会公众股:*%; | 方课:*%;李健:*%;么海卿:*%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):*%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):*%; | 2016-10-18 |
高级管理人员备案变更 | 任华 [新增]
姚世欣 [新增]
梁伟湛 [新增]
么海卿
陈彦腾
王子文
李斯然
熊艳 | 么海卿
熊艳
彭蕾绽 [退出]
陈彦腾
任俊 [退出]
王子文
陈晓立 [退出]
李斯然 | 2016-10-18 |
注册资本变更变更 | 3100.238800( + 25.10135% ) | 2478.1818 | 2016-10-18 |
注册资本变更 | 2478.181800( + 275.48% ) | 660 | 2016-09-12 |
实收资本变更 | 2478.181800( + 275.48% ) | 660 | 2016-09-12 |
投资人变更变更 | 么海卿:*%;
方课:*%;
李健:*%;
樟树市九维投资管理中心(有限合伙):*%;
樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):*%; [新增] | 方课:*%;
李健:*%;
么海卿:*%;
樟树市九维投资管理中心(有限合伙):*%; | 2016-09-12 |
实收资本变更变更 | 2478.181800( + 275.48209% ) | 660 | 2016-09-12 |
注册资本变更变更 | 2478.181800( + 275.48209% ) | 660 | 2016-09-12 |
其他事项备案变更 | 无 | 无 | 2016-09-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 2478.181800 | 660 | 2016-09-12 |
实收资本变更变更 | 2478.181800 | 660 | 2016-09-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 么海卿:33.64%;方课:6.21%;李健:12.62%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):24.5%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):23%; | 方课:23.35%;李健:47.41%;么海卿:23.58%;樟树市九维投资管理中心(有限合伙):5.66%; | 2016-09-12 |
名称变更(字号名称、集团名称等)变更 | 合肥九星娱乐股份有限公司 | 合肥伊科耐信息科技股份有限公司 | 2016-03-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 方课:23.35%;李健:47.41%;么海卿:23.58%;樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):5.66%; | 方课:31.13%;李健:63.21%;郭亚翔:5.66%; | 2016-03-30 |
投资人变更变更 | 方课:*%;
李健:*%;
么海卿:*%; [新增]
樟树市风之铃投资管理中心(有限合伙):*%; [新增] | 方课:*%;
李健:*%;
郭亚翔:*%; [退出] | 2016-03-30 |
高级管理人员备案变更 | 李斯然 [新增]
陈晓立 [新增]
王子文 [新增]
任俊 [新增]
陈彦腾 [新增]
彭蕾绽 [新增]
熊艳 [新增]
么海卿 [新增] | 汪大海 [退出]
方课 [退出]
李健 [退出]
程齐东 [退出]
张宜嘉 [退出]
连慧 [退出]
董吉玲 [退出]
徐晓东 [退出]
郑楠 [退出]
宣轩 [退出] | 2016-03-30 |
经营范围变更变更 | 文化娱乐服务;文化艺术品展览;舞台灯光、音响设计;计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;动漫设计;创意服务;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;互联网信息咨询;建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、销售;装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修;软件产品、机电一体化产品开发销售;消防电子产品的开发、设计、销售、安装;消防设施工程设计、施工;合同能源管理项目的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、生产、销售;装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修;软件产品、机电一体化产品开发、销售;消防电子产品的开发、设计、销售、安装;消防设施工程设计、施工;合同能源管理项目的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-03-30 |
负责人变更变更 | 么海卿 | 李健 | 2016-03-30 |
高级管理人员备案变更 | 宣轩,郑楠,徐晓东,董吉玲,连慧,张宜嘉,程齐东,李健,方课,汪大海 [新增] | 郭亚翔,郑楠,徐晓东,董吉玲,连慧,张宜嘉,程齐东,李健,方课,汪大海 [退出] | 2015-04-07 |