钢研大慧投资有限公司由中国钢研科技集团有限公司(以下简称“中国钢研”)控股,是中国钢研从事产业并购投资、创业投资、资产管理及投资咨询业务的资本运作平台。公司针对新材料、新技术、节能、环保、传统行业升级等领域里的不同阶段进行投资。
1、公司拥有雄厚的产业背景
公司股东中国钢研是我国在金属新材料领域内综合实力Zui强的研发机构,在功能材料、结构材料、焊接材料、超硬材料、难熔材料、粉末材料等金属材料领域和冶金自动化、冶金工艺技术、金属测试技术、节能、环保等领域拥有5000余项技术成果;拥有两院院士10人,博士生导师55人,教授级工程师216人;拥有2个一级学科博士学位授权点和5个一级学科硕士学位授权点,每年培养近百名硕士、博士研究生。发起设立了十余家产业公司,其中三家为上市公司,参股发起了近10家股份公司并实现上市退出,上述大部分的公司策划、运作均由公司管理团队承担。
2、公司拥有广泛的政府、行业资源
公司股东中国钢研作为国家发改委、科技部、工信部、国防科工委等部委的科技咨询机构,长期参与其规划、项目指南的编制工作,对于国家在科技领域的发展具有较强的影响。中国钢研与山东省、河北省、吉林省等地方政府以及宝钢、鞍钢、武钢、中石化、中节能、兵器装备、航天科技等企业集团签署了战略合作协议,对于各地方政府和各大行业的产业需求具有得天独厚的信息来源和预判能力。
1、公司拥有雄厚的产业背景
公司股东中国钢研是我国在金属新材料领域内综合实力Zui强的研发机构,在功能材料、结构材料、焊接材料、超硬材料、难熔材料、粉末材料等金属材料领域和冶金自动化、冶金工艺技术、金属测试技术、节能、环保等领域拥有5000余项技术成果;拥有两院院士10人,博士生导师55人,教授级工程师216人;拥有2个一级学科博士学位授权点和5个一级学科硕士学位授权点,每年培养近百名硕士、博士研究生。发起设立了十余家产业公司,其中三家为上市公司,参股发起了近10家股份公司并实现上市退出,上述大部分的公司策划、运作均由公司管理团队承担。
2、公司拥有广泛的政府、行业资源
公司股东中国钢研作为国家发改委、科技部、工信部、国防科工委等部委的科技咨询机构,长期参与其规划、项目指南的编制工作,对于国家在科技领域的发展具有较强的影响。中国钢研与山东省、河北省、吉林省等地方政府以及宝钢、鞍钢、武钢、中石化、中节能、兵器装备、航天科技等企业集团签署了战略合作协议,对于各地方政府和各大行业的产业需求具有得天独厚的信息来源和预判能力。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区学院南路76号19楼
- 经理:
- 艾磊
- 经理手机:
- 150****1301 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- zhenglingna@cisri.com.cn
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 钢研大慧投资有限公司 |
简称: | 钢研大慧投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;资产管理;投资融资咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 110108015225374 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年09月06日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 30000 万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 海淀区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 29399951 |
钢研大慧投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
钢研投资有限公司 | 24000万 | |
安泰科技股份有限公司 | 2000万 | |
北京钢研高纳科技股份有限公司 | 1500万 | |
北京金自天正智能控制股份有限公司 | 1500万 | |
新冶高科技集团有限公司 | 1000万 |
钢研大慧投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 艾磊*, 程长峰, [新增] 戴文育, [新增] 郭一锋, [新增] 况春江, 卢山, [新增] 陆星新, 屈永杰, 许川 [新增] | 艾磊*, 胡宇, [退出] 蒋劲锋, [退出] 况春江, 李波, [退出] 陆星新, 屈永杰, 邢杰鹏 [退出] | 2022-09-30 |
董事 经理 监事 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,陆星新,屈永杰,邢杰鹏 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,屈永杰,邢杰鹏 | 2022-02-24 |
董事 经理 监事 | 艾磊*, 胡宇, 蒋劲锋, 况春江, 李波, 陆星新, [新增] 屈永杰, 邢杰鹏 | 艾磊*, 胡宇, 蒋劲锋, 况春江, 李波, 屈永杰, 邢杰鹏 | 2022-02-24 |
董事 经理 监事 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,屈永杰,邢杰鹏 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,刘国营,屈永杰,徐正德 | 2022-01-25 |
董事 经理 监事 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,屈永杰,邢杰鹏 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,屈永杰,邢杰鹏 | 2022-01-25 |
经营范围 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);投资管理;资产管理;投资融资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);投资管理;资产管理;投资融资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-01-25 |
经营范围 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);投资管理;资产管理;投资融资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 投资管理;资产管理;投资融资咨询;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-01-25 |
企业名称 | 钢研大慧私募基金管理有限公司 | 钢研大慧投资有限公司 | 2022-01-25 |
董事 经理 监事 | 艾磊*, 胡宇, 蒋劲锋, 况春江, 李波, 屈永杰, 邢杰鹏 [新增] | 艾磊*, 胡宇, 蒋劲锋, 况春江, 李波, 刘国营, [退出] 屈永杰, 徐正德 [退出] | 2022-01-25 |
投资人 | 安泰科技股份有限公司,法人股东, 北京钢研高纳科技股份有限公司,法人股东, 北京金自天正智能控制股份有限公司,法人股东, 钢研投资有限公司,法人股东, 新冶高科技集团有限公司,法人股东 | 安泰科技股份有限公司,法人股东, 北京钢研高纳科技股份有限公司,法人股东, 北京金自天正智能控制股份有限公司,法人股东, 钢研投资有限公司,法人股东, 新冶高科技集团有限公司,法人股东 | 2021-04-15 |
投资人 | 安泰科技股份有限公司,法人股东, 北京钢研高纳科技股份有限公司,法人股东, 北京金自天正智能控制股份有限公司,法人股东, 钢研投资有限公司,法人股东, [新增] 新冶高科技集团有限公司,法人股东 | 安泰科技股份有限公司,法人股东, 北京钢研高纳科技股份有限公司,法人股东, 北京金自天正智能控制股份有限公司,法人股东, 新冶高科技集团有限公司,法人股东, 中国钢研科技集团有限公司,法人股东 [退出] | 2021-04-15 |
董事 经理 监事 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,刘国营,屈永杰,徐正德 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,刘国营,屈永杰,徐正德 | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 艾磊* 董事长 2 况春江 董事 3 刘国营 董事 4 徐正德 董事 5 胡宇 董事 6 刘国营 经理 7 李波 监事会主席 8 屈永杰 监事 9 蒋劲锋 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 艾磊* 董事长 2 刘国营 董事 3 张晋华 董事 4 孙彦广 董事 5 张强 董事 6 曹爱军 经理 7 李波 监事会主席 8 屈永杰 监事 9 蒋劲锋 监事 | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 艾磊*,胡宇,蒋劲锋,况春江,李波,刘国营,屈永杰,徐正德 | 艾磊*,曹爱军,蒋劲锋,李波,刘国营,屈永杰,孙彦广,张晋华,张强 | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 艾磊 董事长; 况春江 董事; [新增] 刘国营 董事; 徐正德 董事; [新增] 胡宇 董事; [新增] 刘国营 经理; 李波 监事会主席; 屈永杰 监事; 蒋劲锋 监事 | 艾磊 董事长; 刘国营 董事; 张晋华 董事; [退出] 孙彦广 董事; [退出] 张强 董事; [退出] 曹爱军 经理; [退出] 李波 监事会主席; 屈永杰 监事; 蒋劲锋 监事 | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 艾磊*, 胡宇, [新增] 蒋劲锋, 况春江, [新增] 李波, 刘国营, 屈永杰, 徐正德 [新增] | 艾磊*, 曹爱军, [退出] 蒋劲锋, 李波, 刘国营, 屈永杰, 孙彦广, [退出] 张晋华, [退出] 张强 [退出] | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 艾磊* 董事长 况春江 董事 [新增] 刘国营 董事 徐正德 董事 [新增] 胡宇 董事 [新增] 刘国营 经理 李波 监事会主席 屈永杰 监事 蒋劲锋 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 艾磊* 董事长 刘国营 董事 张晋华 董事 [退出] 孙彦广 董事 [退出] 张强 董事 [退出] 曹爱军 经理 [退出] 李波 监事会主席 屈永杰 监事 蒋劲锋 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-06-08 |
投资人 | 中国钢研科技集团有限公司 法人股东 安泰科技股份有限公司 法人股东 北京钢研高纳科技股份有限公司 法人股东 北京金自天正智能控制股份有限公司 法人股东 新冶高科技集团有限公司 法人股东 | 中国钢研科技集团有限公司 法人股东 北京金基业工贸集团有限责任公司 法人股东 [退出] 安泰科技股份有限公司 法人股东 北京金自天正智能控制股份有限公司 法人股东 北京钢研高纳科技股份有限公司 法人股东 新冶高科技集团有限公司 法人股东 | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 艾磊*,曹爱军,蒋劲锋,李波,刘国营,屈永杰,孙彦广,张晋华,张强 | 艾磊*,白忠泉,才让,李波,陆星新,张波,张海南,张晋华,张强 | 2017-02-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 艾磊* 董事长 2 孙彦广 董事 3 张晋华 董事 4 张强 董事 5 刘国营 董事 6 曹爱军 经理 7 李波 监事会主席 8 屈永杰 监事 9 蒋劲锋 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 才让 董事长 2 张晋华 董事 3 张强 董事 4 白忠泉 董事 5 张海南 董事 6 艾磊* 总经理 7 李波 监事会主席 8 陆星新 监事 9 张波 监事 | 2017-02-10 |
董事 经理 监事 | 艾磊*,曹爱军,蒋劲锋,李波,刘国营,屈永杰,孙彦广,张晋华,张强 | 艾磊*,曹爱军,蒋劲锋,李波,刘国营,屈永杰,孙彦广,张晋华,张强 | 2017-02-10 |
董事 经理 监事 | 艾磊 董事长; 刘国营 董事; [新增] 张晋华 董事; 孙彦广 董事; [新增] 张强 董事; 曹爱军 经理; [新增] 李波 监事会主席; 屈永杰 监事; [新增] 蒋劲锋 监事 [新增] | 才让 董事长; [退出] 张强 董事; 张海南 董事; [退出] 白忠泉 董事; [退出] 张晋华 董事; 艾磊 总经理; 李波 监事会主席; 陆星新 监事; [退出] 张波 监事 [退出] | 2017-02-10 |
董事 经理 监事 | 艾磊*, 曹爱军, [新增] 蒋劲锋, [新增] 李波, 刘国营, [新增] 屈永杰, [新增] 孙彦广, [新增] 张晋华, 张强 | 艾磊*, 白忠泉, [退出] 才让, [退出] 李波, 陆星新, [退出] 张波, [退出] 张海南, [退出] 张晋华, 张强 | 2017-02-10 |
法定代表人 | 艾磊 | 艾磊 | 2017-02-10 |
董事 经理 监事 | 艾磊* 董事长 孙彦广 董事 [新增] 张晋华 董事 张强 董事 刘国营 董事 [新增] 曹爱军 经理 [新增] 李波 监事会主席 屈永杰 监事 [新增] 蒋劲锋 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 才让 董事长 [退出] 张晋华 董事 张强 董事 白忠泉 董事 [退出] 张海南 董事 [退出] 艾磊* 总经理 李波 监事会主席 陆星新 监事 [退出] 张波 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-02-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙彦广,董事;张晋华,董事;张强,董事;刘国营,董事;曹爱军,经理;李波,监事会主席;屈永杰,监事;蒋劲锋,监事; | 才让,董事长;张晋华,董事;张强,董事;白忠泉,董事;张海南,董事;李波,监事会主席;陆星新,监事;张波,监事; | 2017-02-10 |
注册资本 | 30000万元 | 15000万元 | 2016-03-09 |
投资人 | 中国钢研科技集团有限公司,法人股东;北京金基业工贸集团有限责任公司,法人股东;安泰科技股份有限公司,法人股东;北京金自天正智能控制股份有限公司,法人股东;北京钢研高纳科技股份有限公司,法人股东;新冶高科技集团有限公司,法人股东; | 中国钢研科技集团有限公司,法人股东;北京金基业工贸集团有限责任公司,法人股东;安泰科技股份有限公司,法人股东;北京钢研高纳科技股份有限公司,法人股东;北京金自天正智能控制股份有限公司,法人股东;北京中环永泰环保科技有限公司,法人股东;新冶高科技集团有限公司,法人股东; | 2016-03-09 |
注册资本 | 30000万元( + 100% ) | 15000万元 | 2016-03-09 |
投资人 | 中国钢研科技集团有限公司 法人股东 北京金基业工贸集团有限责任公司 法人股东 安泰科技股份有限公司 法人股东 北京金自天正智能控制股份有限公司 法人股东 北京钢研高纳科技股份有限公司 法人股东 新冶高科技集团有限公司 法人股东 | 中国钢研科技集团有限公司 法人股东 北京金基业工贸集团有限责任公司 法人股东 安泰科技股份有限公司 法人股东 北京钢研高纳科技股份有限公司 法人股东 北京金自天正智能控制股份有限公司 法人股东 北京中环永泰环保科技有限公司 法人股东 [退出] 新冶高科技集团有限公司 法人股东 | 2016-03-09 |
注册资本 | 30000万 | 30000万 | 2016-03-09 |
注册资本 | 30000( + 100% ) | 15000 | 2016-03-09 |
注册资本 | 30000万( + 100% ) | 15000万 | 2016-03-09 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 艾磊* 董事长 孙彦广 董事 [新增] 张晋华 董事 张强 董事 刘国营 董事 [新增] 曹爱军 经理 [新增] 李波 监事会主席 屈永杰 监事 [新增] 蒋劲锋 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 才让 董事长 [退出] 张晋华 董事 张强 董事 白忠泉 董事 [退出] 张海南 董事 [退出] 艾磊* 总经理 李波 监事会主席 陆星新 监事 [退出] 张波 监事 [退出] | 2016-03-09 |
钢研大慧投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘国营 | 董事 |
孙彦广 | 董事 |
曹爱军 | 经理 |
蒋劲锋 | 监事 |
屈永杰 | 监事 |
钢研大慧投资有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
北京九鼎大慧投资管理有限公司 | 刘诣 | 北京市海淀区学院南路76号62号楼305 | 49.00% |
北京安泰六九新材料科技有限公司 | 张凤戈 | 北京市海淀区学院南路76号17幢一层101室 | 7.3252% |
本页是 [钢研大慧投资有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。