秋之影国际照明设计(北京)有限公司,成立于2011年,是一家从事于光环境研究与设计的专业机构,提供包含建筑、室内及景观范围内的照明设计服务。
公司业绩涵盖高端写字楼、商业综合体、别墅、高档酒店、市政景观等。我们是一个充满激情与创新的团队,拥有丰富的工作经验。结合专业的态度、团队的协作与创新的精神,以“人”为出发点结合美学与艺术性完成每一个设计项目。
期待热爱照明设计的你加入我们!
联系方式
- 公司地址:
- 北京市石景山区银河南街2号院3号楼3层308
- 经理:
- 沈祉晗
- 经理手机:
- 185****7006 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 18500737006@163.com
- 邮政编码:
- 100043
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 秋之影国际照明设计(北京)有限公司 |
简称: | 秋之影国际照明设计 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 工程勘察设计;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 110107016453968 |
发证机关: | 北京市大兴区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-10-26 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年11月11日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 500 万元 (万元) |
所属分类: | 照明灯具公司 » 东城区照明灯具公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区景山 |
顺企编码: | 29450177 |
秋之影国际照明设计(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
韩超 | 100% | 人民币100万元 |
秋之影国际照明设计(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 韩超 执行董事; [新增] 韩超 经理; [新增] 刘学辉 监事 [新增] | 罗懿 执行董事; [退出] 罗懿 经理; [退出] 刘颖 监事 [退出] | 2019-12-25 |
董事 经理 监事 | 韩超*, [新增] 刘学辉 [新增] | 刘颖, [退出] 罗懿* [退出] | 2019-12-25 |
董事 经理 监事 | 韩超* 执行董事 [新增] 韩超* 经理 [新增] 刘学辉 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 罗懿* 执行董事 [退出] 罗懿* 经理 [退出] 刘颖 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-12-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-25 |
投资人 | 韩超 自然人股东 [新增] | 罗懿 自然人股东 [退出] 刘颖 自然人股东 [退出] | 2019-12-25 |
法定代表人 | 韩超 | 罗懿 | 2019-12-25 |
注册资本 | 100( - 80% ) | 500 | 2019-01-24 |
注册资本 | 100万( - 80% ) | 500万 | 2019-01-24 |
注册资本 | 100万元( - 80% ) | 500万元 | 2019-01-24 |
董事 经理 监事 | 罗懿 执行董事; [新增] 罗懿 经理; [新增] 刘颖 监事 [新增] | 沈祉晗 执行董事; [退出] 沈祉晗 经理; [退出] 曲龙盛 监事 [退出] | 2018-08-30 |
投资人 | 罗懿 自然人股东 [新增] 刘颖 自然人股东 [新增] | 沈祉晗 自然人股东 [退出] 温新辉 自然人股东 [退出] 贾应丽 自然人股东 [退出] | 2018-08-30 |
法定代表人 | 罗懿 | 沈祉晗 | 2018-08-30 |
住所 | 北京市大兴区庆祥南路29号院4号楼4层405 | 北京市石景山区银河南街2号院3号楼3层308 | 2018-08-30 |
董事 经理 监事 | 刘颖, [新增] 罗懿* [新增] | 曲龙盛, [退出] 沈祉晗* [退出] | 2018-08-30 |
董事 经理 监事 | 罗懿* 执行董事 [新增] 罗懿* 经理 [新增] 刘颖 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 沈祉晗* 执行董事 [退出] 沈祉晗* 经理 [退出] 曲龙盛 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-30 |
投资人 | 沈祉晗 自然人股东 温新辉 自然人股东 [新增] 贾应丽 自然人股东 | 沈祉晗 自然人股东 曲龙盛 自然人股东 [退出] 赵丹阳 自然人股东 [退出] 贾应丽 自然人股东 | 2017-05-24 |
投资人 | 沈祉晗 自然人股东 曲龙盛 自然人股东 赵丹阳 自然人股东 [新增] 贾应丽 自然人股东 [新增] | 沈祉晗 自然人股东 曲龙盛 自然人股东 | 2016-12-13 |
住所 | 北京市石景山区银河南街2号院3号楼3层308 | 北京市石景山区银河南街2号院3号楼4层516 | 2016-12-13 |
投资人 | 沈祉晗,自然人股东; 曲龙盛,自然人股东; 赵丹阳,自然人股东; 贾应丽,自然人股东; | 沈祉晗,自然人股东; 曲龙盛,自然人股东; | 2016-12-13 |
注册资本 | 500 万元 | 50 万元 | 2016-10-26 |
投资人 | 沈祉晗,自然人股东; 曲龙盛,自然人股东; | 刘颖,自然人股东; 王惠蒙,自然人股东; 车竹林,自然人股东; | 2016-10-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 曲龙盛,监事; | 王惠蒙,监事; | 2016-10-26 |
董事 经理 监事 | 沈祉晗 执行董事; [新增] 沈祉晗 经理; [新增] 曲龙盛 监事 [新增] | 刘颖 执行董事; [退出] 刘颖 经理; [退出] 王惠蒙 监事 [退出] | 2016-10-26 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2016-10-26 |
注册资本 | 500万( + 900% ) | 50万 | 2016-10-26 |
董事 经理 监事 | 曲龙盛, [新增] 沈祉晗* [新增] | 刘颖*, [退出] 王惠蒙 [退出] | 2016-10-26 |
投资人 | 变更后 沈祉晗 自然人股东 曲龙盛 自然人股东 赵丹阳 自然人股东 [新增] 贾应丽 自然人股东 [新增] | 变更前 沈祉晗 自然人股东 曲龙盛 自然人股东 | 2016-10-26 |
注册资本 | 500万元( + 900% ) | 50万元 | 2016-10-26 |
董事 经理 监事 | 沈祉晗* 执行董事 [新增] 沈祉晗* 经理 [新增] 曲龙盛 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘颖* 执行董事 [退出] 刘颖* 经理 [退出] 王惠蒙 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-10-26 |
投资人 | 沈祉晗 自然人股东 [新增] 曲龙盛 自然人股东 [新增] | 刘颖 自然人股东 [退出] 王惠蒙 自然人股东 [退出] 车竹林 自然人股东 [退出] | 2016-10-26 |
法定代表人 | 沈祉晗 | 刘颖 | 2016-10-26 |
经营范围 | 工程勘察设计。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可。;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 工程勘察设计。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可。 | 2016-03-21 |
秋之影国际照明设计(北京)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
沈祉晗 | 执行董事 |
沈祉晗 | 经理 |
曲龙盛 | 监事 |
人才招聘
本页是 [秋之影国际照明设计(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。