北京国瑞永成科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区信息路甲28号-1层D号-350室,我公司主要提供技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;...
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京国瑞永成科技有限公司 |
简称: | 国瑞永成 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;... |
营业执照号码: | 110108013691351 |
发证机关: | 北京市通州区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-09-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年03月21日 |
注册资本: | 20 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 软件开发公司 » 海淀区软件开发公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 29451963 |
北京国瑞永成科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王建龙 | 50% | 人民币500万元 |
张锋华 | 50% | 人民币500万元 |
北京国瑞永成科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-0261 | 北京市海淀区信息路甲28号-1层D号-350室 | 2022-07-21 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;计算机系统服务;软件开发;软件销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;咨询策划服务;图文设计制作;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;文艺创作;翻译服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;数据处理服务;餐饮管理;酒店管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;餐饮管理;酒店管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-07-21 |
注册资本 | 1000( + 4900% ) | 20 | 2016-12-01 |
董事 经理 监事 | 王建龙 执行董事; [新增] 王建龙 经理; [新增] 张锋华 监事 [新增] | 苏三娥 执行董事; [退出] 苏三娥 经理; [退出] 杜务海 监事 [退出] | 2016-12-01 |
董事 经理 监事 | 王建龙*, [新增] 张锋华 [新增] | 杜务海, [退出] 苏三娥* [退出] | 2016-12-01 |
注册资本 | 1000万( + 4900% ) | 20万 | 2016-12-01 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 王建龙* 执行董事 [新增] 王建龙* 经理 [新增] 张锋华 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 苏三娥* 执行董事 [退出] 苏三娥* 经理 [退出] 杜务海 监事 [退出] | 2016-12-01 |
注册资本 | 1000万元( + 4900% ) | 20万元 | 2016-12-01 |
董事 经理 监事 | 王建龙* 执行董事 [新增] 王建龙* 经理 [新增] 张锋华 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 苏三娥* 执行董事 [退出] 苏三娥* 经理 [退出] 杜务海 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-01 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-12-01 |
投资人 | 王建龙 自然人股东 [新增] 张锋华 自然人股东 [新增] | 北京科空海监控技术有限公司 法人股东 [退出] | 2016-12-01 |
法定代表人 | 王建龙 | 苏三娥 | 2016-12-01 |
注册资本 | 1000 万元 | 20 万元 | 2016-12-01 |
投资人 | 王建龙,自然人股东; 张锋华,自然人股东; | 北京科空海监控技术有限公司,法人股东; | 2016-12-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 张锋华,监事; | 杜务海,监事; | 2016-12-01 |
法定代表人 | 苏三娥 | 杜务海 | 2015-09-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 杜务海,监事; | 苏三娥,监事; | 2015-09-09 |
董事 经理 监事 | 杜务海, 苏三娥* | 杜务海*, 苏三娥 | 2015-09-09 |
董事 经理 监事 | 苏三娥 执行董事; 苏三娥 经理; 杜务海 监事 | 杜务海 执行董事; 杜务海 经理; 苏三娥 监事 | 2015-09-09 |
董事 经理 监事 | 苏三娥* 执行董事 苏三娥* 经理 杜务海 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 杜务海* 执行董事 杜务海* 经理 苏三娥 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-09-09 |
董事 经理 监事 | 杜务海*, [新增] 苏三娥 [新增] | 樊明洁*, [退出] 李永娟 [退出] | 2015-06-25 |
董事 经理 监事 | 杜务海 执行董事; [新增] 杜务海 经理; [新增] 苏三娥 监事 [新增] | 樊明洁 执行董事; [退出] 樊明洁 经理; [退出] 李永娟 监事 [退出] | 2015-06-25 |
法定代表人 | 杜务海 | 樊明洁 | 2015-06-25 |
住所 | 北京市海淀区信息路甲28号-1层D号-350室 | 北京市海淀区宝盛里19号楼4层4020室 | 2015-06-25 |
企业名称 | 北京国瑞永成科技有限公司 | 北京国瑞永成贸易有限公司 | 2015-06-25 |
董事 经理 监事 | 杜务海* 执行董事 [新增] 杜务海* 经理 [新增] 苏三娥 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 樊明洁* 执行董事 [退出] 樊明洁* 经理 [退出] 李永娟 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-25 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-06-25 |
投资人 | 北京科空海监控技术有限公司 法人股东 [新增] | 樊明洁 自然人股东 [退出] 李永娟 自然人股东 [退出] | 2015-06-25 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;餐饮管理;酒店管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售建筑材料、五金、交电、机械设备、文化用品、体育用品、电子产品、灯具、仪器仪表、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);租赁建筑工程设备;建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-06-25 |
企业名称 | 2015-06-25 | ||
住所 | 2015-06-25 | ||
法定代表人 | 2015-06-25 | ||
经营范围 | 2015-06-25 | ||
投资人 | 2015-06-25 | ||
企业类型 | 2015-06-25 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-06-25 | ||
经营范围 | 2012-09-13 | ||
经营范围 | 销售建筑材料、五金、交电、机械设备、文化用品、体育用品、电子产品、灯具、仪器仪表、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);租赁建筑工程设备;建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外) | 销售建筑材料、五金、交电、机械设备、文化用品、体育用品、电子产品、灯具、仪器仪表、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);租赁建筑工程设备;建设工程项目管理;从事商业经纪业务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外) | 2012-09-13 |
北京国瑞永成科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王建龙 | 执行董事 |
王建龙 | 经理 |
张锋华 | 监事 |
北京国瑞永成科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
长春市国瑞永成科技有限公司 | 李洪福 | 吉林省长春市宽城区美印雅苑10栋1单元101室 | 99.00% |
本页是 [北京国瑞永成科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。