变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2022-10-17 |
注册资本 | 31499.9983万( + 49.99999% ) | 21000万 | 2021-11-17 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目传送技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2023年06月30日);经营电信业务;批发、零售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务;批发、零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目传送技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务;批发、零售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、批发、零售食品;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-04-14 |
董事 经理 监事 | 方晨,李刚,吕雪梅,罗欢,孙潇,王传顺,王俭*,王匡,熊玉国,许大兴,袁泽琴 | 方晨,黄世强,李刚,吕雪梅,罗欢,孙潇,王俭*,王匡,熊玉国,许大兴,袁泽琴 | 2021-02-03 |
董事 经理 监事 | 方晨,
李刚,
吕雪梅,
罗欢,
孙潇,
王传顺, [新增]
王俭*,
王匡,
熊玉国,
许大兴,
袁泽琴 | 方晨,
黄世强, [退出]
李刚,
吕雪梅,
罗欢,
孙潇,
王俭*,
王匡,
熊玉国,
许大兴,
袁泽琴 | 2021-02-03 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目传送技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务;批发、零售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、批发、零售食品;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目传送技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-12-10 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目传送技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目传送技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-12-03 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目传送技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-11-24 |
企业名称 | 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | 2020-11-24 |
注册资本 | 21000万( + 16.66667% ) | 18000万 | 2020-09-24 |
注册资本 | 21000万元( + 16.66667% ) | 18000万元 | 2020-09-24 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 董事长 2 方晨 董事 3 罗欢 董事 4 孙潇 董事 5 熊玉国 董事 6 王匡 独立董事 7 吕雪梅 独立董事 8 黄世强 独立董事 9 王俭* 经理 10 许大兴 监事会主席 11 李刚 监事 12 袁泽琴 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 董事长 2 夏晓燕 董事 3 罗欢 董事 4 孙潇 董事 5 熊玉国 董事 6 王匡 独立董事 7 黄世强 独立董事 8 吕雪梅 独立董事 9 王俭* 经理 10 冯雪松 监事会主席 11 袁泽琴 监事 12 李刚 监事 | 2020-09-02 |
董事 经理 监事 | 方晨,黄世强,李刚,吕雪梅,罗欢,孙潇,王俭*,王匡,熊玉国,许大兴,袁泽琴 | 冯雪松,黄世强,李刚,吕雪梅,罗欢,孙潇,王俭*,王匡,夏晓燕,熊玉国,袁泽琴 | 2020-09-02 |
董事 经理 监事 | 王俭 董事长;
方晨 董事; [新增]
罗欢 董事;
孙潇 董事;
熊玉国 董事;
王匡 独立董事;
吕雪梅 独立董事;
黄世强 独立董事;
王俭 经理;
许大兴 监事会主席; [新增]
李刚 监事;
袁泽琴 监事 | 王俭 董事长;
夏晓燕 董事; [退出]
罗欢 董事;
孙潇 董事;
熊玉国 董事;
王匡 独立董事;
黄世强 独立董事;
吕雪梅 独立董事;
王俭 经理;
冯雪松 监事会主席; [退出]
袁泽琴 监事;
李刚 监事 | 2020-09-02 |
董事 经理 监事 | 方晨, [新增]
黄世强,
李刚,
吕雪梅,
罗欢,
孙潇,
王俭*,
王匡,
熊玉国,
许大兴, [新增]
袁泽琴 | 冯雪松, [退出]
黄世强,
李刚,
吕雪梅,
罗欢,
孙潇,
王俭*,
王匡,
夏晓燕, [退出]
熊玉国,
袁泽琴 | 2020-09-02 |
董事 经理 监事 | 王俭* 董事长
方晨 董事 [新增]
罗欢 董事
孙潇 董事
熊玉国 董事
王匡 独立董事
吕雪梅 独立董事
黄世强 独立董事
王俭* 经理
许大兴 监事会主席 [新增]
李刚 监事
袁泽琴 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王俭* 董事长
夏晓燕 董事 [退出]
罗欢 董事
孙潇 董事
熊玉国 董事
王匡 独立董事
黄世强 独立董事
吕雪梅 独立董事
王俭* 经理
冯雪松 监事会主席 [退出]
袁泽琴 监事
李刚 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-02 |
经营范围 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日);经营电信业务。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2020年02月11日);经营电信业务。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-03-25 |
经营范围 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2020年02月11日);经营电信业务。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2020年02月11日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月19日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日)。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-08-14 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 董事长 2 夏晓燕 董事 3 罗欢 董事 4 孙潇 董事 5 熊玉国 董事 6 王匡 独立董事 7 黄世强 独立董事 8 吕雪梅 独立董事 9 王俭* 经理 10 冯雪松 监事会主席 11 袁泽琴 监事 12 李刚 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 董事长 2 夏晓燕 董事 3 罗欢 董事 4 孙潇 董事 5 熊玉国 董事 6 王匡 独立董事 7 罗贵生 独立董事 8 吕雪梅 独立董事 9 王俭* 经理 10 冯雪松 监事会主席 11 袁泽琴 监事 12 熊明 监事 | 2019-04-17 |
董事 经理 监事 | 冯雪松,黄世强,李刚,吕雪梅,罗欢,孙潇,王俭*,王匡,夏晓燕,熊玉国,袁泽琴 | 冯雪松,吕雪梅,罗贵生,罗欢,孙潇,王俭*,王匡,夏晓燕,熊明,熊玉国,袁泽琴 | 2019-04-17 |
董事 经理 监事 | 王俭 董事长;
夏晓燕 董事;
罗欢 董事;
孙潇 董事;
熊玉国 董事;
王匡 独立董事;
黄世强 独立董事; [新增]
吕雪梅 独立董事;
王俭 经理;
冯雪松 监事会主席;
袁泽琴 监事;
李刚 监事 [新增] | 王俭 董事长;
夏晓燕 董事;
罗欢 董事;
孙潇 董事;
熊玉国 董事;
王匡 独立董事;
罗贵生 独立董事; [退出]
吕雪梅 独立董事;
王俭 经理;
冯雪松 监事会主席;
袁泽琴 监事;
熊明 监事 [退出] | 2019-04-17 |
董事 经理 监事 | 冯雪松,
黄世强, [新增]
李刚, [新增]
吕雪梅,
罗欢,
孙潇,
王俭*,
王匡,
夏晓燕,
熊玉国,
袁泽琴 | 冯雪松,
吕雪梅,
罗贵生, [退出]
罗欢,
孙潇,
王俭*,
王匡,
夏晓燕,
熊明, [退出]
熊玉国,
袁泽琴 | 2019-04-17 |
董事 经理 监事 | 王俭* 董事长
夏晓燕 董事
罗欢 董事
孙潇 董事
熊玉国 董事
王匡 独立董事
黄世强 独立董事 [新增]
吕雪梅 独立董事
王俭* 经理
冯雪松 监事会主席
袁泽琴 监事
李刚 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王俭* 董事长
夏晓燕 董事
罗欢 董事
孙潇 董事
熊玉国 董事
王匡 独立董事
罗贵生 独立董事 [退出]
吕雪梅 独立董事
王俭* 经理
冯雪松 监事会主席
袁泽琴 监事
熊明 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-17 |
经营范围 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2020年02月11日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月19日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日)。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2018年03月17日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日)。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-04-17 |
董事 经理 监事 | 冯雪松,吕雪梅,罗贵生,罗欢,孙潇,王俭*,王匡,夏晓燕,熊明,熊玉国,袁泽琴 | 冯雪松,何流,罗欢,孙潇,王俭*,熊明,熊玉国,袁泽琴,曾泽君,周静 | 2017-05-15 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 董事长 2 熊玉国 董事 3 罗欢 董事 4 孙潇 董事 5 夏晓燕 董事 6 罗贵生 独立董事 7 吕雪梅 独立董事 8 王匡 独立董事 9 王俭* 经理 10 冯雪松 监事会主席 11 熊明 监事 12 袁泽琴 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 董事长 2 周静 董事 3 曾泽君 董事 4 何流 董事 5 熊玉国 董事 6 孙潇 董事 7 罗欢 董事 8 王俭* 经理 9 冯雪松 监事会主席 10 袁泽琴 监事 11 熊明 监事 | 2017-05-15 |
注册资本 | 18000( + 200% ) | 6000 | 2017-05-15 |
董事 经理 监事 | 王俭 董事长;
夏晓燕 董事; [新增]
罗欢 董事;
孙潇 董事;
熊玉国 董事;
王匡 独立董事; [新增]
罗贵生 独立董事; [新增]
吕雪梅 独立董事; [新增]
王俭 经理;
冯雪松 监事会主席;
袁泽琴 监事;
熊明 监事 | 王俭 董事长;
曾泽君 董事; [退出]
何流 董事; [退出]
周静 董事; [退出]
熊玉国 董事;
罗欢 董事;
孙潇 董事;
王俭 经理;
冯雪松 监事会主席;
袁泽琴 监事;
熊明 监事 | 2017-05-15 |
董事 经理 监事 | 冯雪松,
吕雪梅, [新增]
罗贵生, [新增]
罗欢,
孙潇,
王俭*,
王匡, [新增]
夏晓燕, [新增]
熊明,
熊玉国,
袁泽琴 | 冯雪松,
何流, [退出]
罗欢,
孙潇,
王俭*,
熊明,
熊玉国,
袁泽琴,
曾泽君, [退出]
周静 [退出] | 2017-05-15 |
注册资本 | 18000万( + 200% ) | 6000万 | 2017-05-15 |
董事 经理 监事 | 王俭* 董事长
熊玉国 董事
罗欢 董事
孙潇 董事
夏晓燕 董事 [新增]
罗贵生 独立董事 [新增]
吕雪梅 独立董事 [新增]
王匡 独立董事 [新增]
王俭* 经理
冯雪松 监事会主席
熊明 监事
袁泽琴 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王俭* 董事长
周静 董事 [退出]
曾泽君 董事 [退出]
何流 董事 [退出]
熊玉国 董事
孙潇 董事
罗欢 董事
王俭* 经理
冯雪松 监事会主席
袁泽琴 监事
熊明 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-15 |
经营范围 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2018年03月17日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日)。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2018年03月17日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日);从事互联网文化活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-05-15 |
注册资本 | 18000万元( + 200% ) | 6000万元 | 2017-05-15 |
注册资本 | 6000万( + 30.15184% ) | 4610万 | 2017-02-17 |
注册资本 | 6000( + 30.15184% ) | 4610 | 2017-02-17 |
注册资本 | 6000万元( + 30.15184% ) | 4610万元 | 2017-02-17 |
经营范围 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2018年03月17日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日);从事互联网文化活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日);从事互联网文化活动;广播电视节目制作。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-02-17 |
注册资本 | 4610( + 100% ) | 2305 | 2016-07-19 |
注册资本 | 4610万( + 100% ) | 2305万 | 2016-07-19 |
注册资本 | 4610万元( + 100% ) | 2305万元 | 2016-07-19 |
注册资本 | 4610 万元 | 2305 万元 | 2016-07-19 |
注册资本 | 2305 万元 | 2225 万元 | 2016-04-13 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日);从事互联网文化活动;广播电视节目制作。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日);从事互联网文化活动。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-04-13 |
注册资本 | 2305( + 3.59551% ) | 2225 | 2016-04-13 |
注册资本 | 2305万( + 3.59551% ) | 2225万 | 2016-04-13 |
注册资本 | 2305万元( + 3.59551% ) | 2225万元 | 2016-04-13 |
营业期限 | null | 20 | 2015-08-25 |
营业期限 | - | 20 | 2015-08-25 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日);从事互联网文化活动。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日)。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-08-25 |
营业期限 | | 20 | 2015-08-25 |
注册资本 | 2225 万元 | 2100 万元 | 2015-07-17 |
注册资本 | 2225( + 5.95238% ) | 2100 | 2015-07-17 |
注册资本 | 2225万( + 5.95238% ) | 2100万 | 2015-07-17 |
注册资本 | 2225万元( + 5.95238% ) | 2100万元 | 2015-07-17 |
董事 经理 监事 | 冯雪松,何流,罗欢,孙潇,王俭*,熊明,熊玉国,袁泽琴,曾泽君,周静 | 刘新明,王俭* | 2015-05-13 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 董事长 2 周静 董事 3 曾泽君 董事 4 何流 董事 5 熊玉国 董事 6 孙潇 董事 7 罗欢 董事 8 王俭* 经理 9 冯雪松 监事会主席 10 袁泽琴 监事 11 熊明 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 执行董事 2 王俭* 经理 3 刘新明 监事 | 2015-05-13 |
董事 经理 监事 | 王俭 董事长;
曾泽君 董事; [新增]
何流 董事; [新增]
周静 董事; [新增]
熊玉国 董事; [新增]
罗欢 董事; [新增]
孙潇 董事; [新增]
王俭 经理;
冯雪松 监事会主席; [新增]
袁泽琴 监事; [新增]
熊明 监事 [新增] | 王俭 执行董事;
王俭 经理;
刘新明 监事 [退出] | 2015-05-13 |
董事 经理 监事 | 冯雪松, [新增]
何流, [新增]
罗欢, [新增]
孙潇, [新增]
王俭*,
熊明, [新增]
熊玉国, [新增]
袁泽琴, [新增]
曾泽君, [新增]
周静 [新增] | 刘新明, [退出]
王俭* | 2015-05-13 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-05-13 |
企业名称 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | 北京流金岁月文化传播有限公司 | 2015-05-13 |
董事 经理 监事 | 王俭* 董事长
周静 董事 [新增]
曾泽君 董事 [新增]
何流 董事 [新增]
熊玉国 董事 [新增]
孙潇 董事 [新增]
罗欢 董事 [新增]
王俭* 经理
冯雪松 监事会主席 [新增]
袁泽琴 监事 [新增]
熊明 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王俭* 执行董事
王俭* 经理
刘新明 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 周静,董事; 曾泽君,董事; 何流,董事; 熊玉国,董事; 孙潇,董事; 罗欢,董事; 冯雪松,监事会主席; 袁泽琴,监事; 熊明,监事; | 刘新明,监事; | 2015-05-13 |
注册资本 | 2100 万元 | 1000 万元 | 2015-03-19 |
投资人 | 王俭,自然人股东; 熊玉国,自然人股东; 孙潇,自然人股东; 罗欢,自然人股东; 刘新明,自然人股东; 宁黎,自然人股东; 曾泽君,自然人股东; 上海御米投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东; 冯雪松,自然人股东; 上海流联投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东; 何流,自然人股东; | 王俭,自然人股东; 熊玉国,自然人股东; 孙潇,自然人股东; 罗欢,自然人股东; 刘新明,自然人股东; | 2015-03-19 |
注册资本 | 2100万( + 110% ) | 1000万人民币元 | 2015-03-19 |
注册资本 | 2100( + 110% ) | 1000 | 2015-03-19 |
注册资本 | 2100万( + 110% ) | 1000万 | 2015-03-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-03-19 |
投资人 | 王俭 自然人股东
熊玉国 自然人股东
孙潇 自然人股东
罗欢 自然人股东
刘新明 自然人股东
宁黎 自然人股东 [新增]
曾泽君 自然人股东 [新增]
上海御米投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
冯雪松 自然人股东 [新增]
上海流联投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
何流 自然人股东 [新增] | 王俭 自然人股东
熊玉国 自然人股东
孙潇 自然人股东
罗欢 自然人股东
刘新明 自然人股东 | 2015-03-19 |
注册资本 | 2100万元( + 110% ) | 1000万元 | 2015-03-19 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月30日)。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工电子设备;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。领取本执照后,应到市商务委备案。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。领取本执照后,应到市商务委备案。 | 2015-01-22 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王俭* 执行董事 2 王俭* 经理 3 刘新明 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 冉增林* 执行董事 2 冉增林* 经理 3 陈婷 监事 | 2014-01-23 |
董事 经理 监事 | 王俭 执行董事; [新增]
王俭 经理; [新增]
刘新明 监事 [新增] | 冉增林 执行董事; [退出]
冉增林 经理; [退出]
陈婷 监事 [退出] | 2014-01-23 |
董事 经理 监事 | 王俭* 执行董事 [新增]
王俭* 经理 [新增]
刘新明 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 冉增林* 执行董事 [退出]
冉增林* 经理 [退出]
陈婷 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-01-23 |
投资人 | 王俭 670 自然人股东 [新增]
熊玉国 105 自然人股东 [新增]
孙潇 95 自然人股东 [新增]
罗欢 80 自然人股东 [新增]
刘新明 50 自然人股东 [新增] | 冉增林 670 自然人股东 [退出]
肖春兰 130 自然人股东 [退出]
黄蔓莉 110 自然人股东 [退出]
陈婷 90 自然人股东 [退出] | 2014-01-23 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。领取本执照后,应到市商务委备案。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。 | 2014-01-23 |
法定代表人 | 王俭 | 冉增林 | 2014-01-23 |
住所 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0103房间 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9279房间 | 2014-01-23 |
投资人 | 王俭,670,自然人股东; 熊玉国,105,自然人股东; 孙潇,95,自然人股东; 罗欢,80,自然人股东; 刘新明,50,自然人股东; | 冉增林,670,自然人股东; 肖春兰,130,自然人股东; 黄蔓莉,110,自然人股东; 陈婷,90,自然人股东; | 2014-01-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘新明,监事; | 陈婷,监事; | 2014-01-23 |
实收资本(金) | 1000 万元 | 530 万元 | 2013-01-18 |
实缴的出资额 | 冉增林,670,自然人股东; 肖春兰,130,自然人股东; 黄蔓莉,110,自然人股东; 陈婷,90,自然人股东; | 冉增林,670,自然人股东; 肖春兰,130,自然人股东; 黄蔓莉,110,自然人股东; 陈婷,90,自然人股东; | 2013-01-18 |
实收资本 | 1000( + 88.67925% ) | 530 | 2013-01-18 |
实缴的出资额 | 冉增林 670 自然人股东
肖春兰 130 自然人股东
黄蔓莉 110 自然人股东
陈婷 90 自然人股东 | 冉增林 670 自然人股东
肖春兰 130 自然人股东
黄蔓莉 110 自然人股东
陈婷 90 自然人股东 | 2013-01-18 |
实收资本 | 1000 万元( + 88.67925% ) | 530 万元 | 2013-01-18 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 冉增林* 执行董事 2 冉增林* 经理 3 陈婷 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 冉增林* 执行董事 2 张翠云 监事 | 2012-12-20 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2012-12-20 |
董事 经理 监事 | 冉增林 执行董事;
冉增林 经理;
陈婷 监事 [新增] | 冉增林 执行董事;
张翠云 监事 [退出] | 2012-12-20 |
实收资本 | 530( + 2550% ) | 20 | 2012-12-20 |
董事 经理 监事 | 冉增林* 执行董事
冉增林* 经理
陈婷 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 冉增林* 执行董事
张翠云 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-12-20 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 冉增林 670( + 1240% ) 自然人股东
肖春兰 130 自然人股东 [新增]
黄蔓莉 110 自然人股东 [新增]
陈婷 90 自然人股东 [新增] | 张翠云 50 自然人股东 [退出]
冉增林 50 自然人股东 | 2012-12-20 |
实收资本 | 530 万元( + 2550% ) | 20 万元 | 2012-12-20 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2012-12-20 |
注册资本 | 1000 万元 | 100 万元 | 2012-12-20 |
实收资本(金) | 530 万元 | 20 万元 | 2012-12-20 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 冉增林,670,自然人股东; 肖春兰,130,自然人股东; 黄蔓莉,110,自然人股东; 陈婷,90,自然人股东; | 张翠云,50,自然人股东; 冉增林,50,自然人股东; | 2012-12-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈婷,监事; | 张翠云,监事; | 2012-12-20 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售五金交电、金属材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。下期出资时间为2013年07月17日 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。下期出资时间为2013年07月17日 | 2011-12-31 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 张翠云,50,自然人股东; 冉增林,50,自然人股东; | 连京宏,80,自然人股东; 孙杰,20,自然人股东; | 2011-11-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 张翠云,监事; | 孙杰,监事; | 2011-11-29 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 冉增林* 执行董事 2 张翠云 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 连京宏* 执行董事 2 连京宏* 经理 3 孙杰 监事 | 2011-11-29 |
董事 经理 监事 | 冉增林 执行董事; [新增]
张翠云 监事 [新增] | 连京宏 执行董事; [退出]
连京宏 经理; [退出]
孙杰 监事 [退出] | 2011-11-29 |
董事 经理 监事 | 冉增林* 执行董事 [新增]
张翠云 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 连京宏* 执行董事 [退出]
连京宏* 经理 [退出]
孙杰 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-11-29 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 张翠云 50 自然人股东 [新增]
冉增林 50 自然人股东 [新增] | 连京宏 80 自然人股东 [退出]
孙杰 20 自然人股东 [退出] | 2011-11-29 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划、营销策划;电脑动画设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。下期出资时间为2013年07月17日 | 专业承包;工程勘察设计;建设工程项目管理;技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业形象策划;设计、制作广告;电脑动画设计;销售五金交电、金属材料、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备。下期出资时间为2013年07月17日 | 2011-11-29 |
法定代表人 | 冉增林 | 连京宏 | 2011-11-29 |
企业名称 | 北京流金岁月文化传播有限公司 | 北京华美鼎立装饰工程有限公司 | 2011-11-29 |