变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 崔硕 | 宋时锐 | 2021-12-31 |
董事 经理 监事 | 崔硕*,
龚伟,
张芳 | 崔硕,
董占明, [退出]
龚伟,
金星, [退出]
李中行, [退出]
宋时锐*, [退出]
张芳 | 2021-12-31 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;旅游信息咨询;水土保持与保护;土壤污染治理与修复服务;图文设计制作;工程设计;工程勘察;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计、工程勘察、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;旅游信息咨询;水土保持与保护;土壤污染治理与修复服务;广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-31 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;旅游信息咨询;水土保持与保护;土壤污染治理与修复服务;广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;旅游信息咨询;水土保持与保护;广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-09-27 |
注册资本 | 5000( + 5412564% ) | 780 | 2020-08-11 |
董事 经理 监事 | 董占明 董事长;
金星 董事;
宋时锐 董事;
李中行 董事;
崔硕 董事;
宋时锐 经理;
张芳 监事;
龚伟 监事 | - | 2020-08-11 |
注册资本 | 5000万( + 5412564% ) | 780万 | 2020-08-11 |
董事 经理 监事 | 崔硕, [新增]
董占明,
龚伟,
金星, [新增]
李中行, [新增]
宋时锐*, [新增]
张芳 [新增] | 董占明*,
高泉, [退出]
龚伟,
顾晓华, [退出]
王永奉, [退出]
张国秀, [退出]
赵政德 [退出] | 2020-08-11 |
股东改变姓名或名称 | 地质出版社有限公司 企业法人 [名称变更]
中国大地出版社有限公司 企业法人 [名称变更] | 地质出版社 企业法人
中国大地出版社 企业法人 | 2020-08-11 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;旅游信息咨询;水土保持与保护;广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-08-11 |
董事 经理 监事 | 董占明 董事长
金星 董事 [新增]
宋时锐* 董事 [新增]
李中行 董事 [新增]
崔硕 董事 [新增]
宋时锐* 经理 [新增]
张芳 监事 [新增]
龚伟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 顾晓华 董事长 [退出]
王永奉 副董事长 [退出]
董占明* 董事
赵政德 董事 [退出]
高泉 董事 [退出]
董占明* 经理
张国秀 监事 [退出]
龚伟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-08-11 |
股东改变姓名或名称 | 中国大地出版社有限公司 [名称变更]
地质出版社有限公司 [名称变更] | 中国大地出版社
地质出版社 | 2020-08-11 |
经营范围 | 广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;旅游信息咨询;水土保持与保护。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | - | 2020-08-11 |
注册资本 | 5000万元( + 5412564% ) | 780万元 | 2020-08-11 |
法定代表人 | 宋时锐 | 董占明 | 2020-08-11 |
经营范围 | 广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;产品设计;筹备、策划、组织大型庆典;教育咨询(中介服务除外);会议服务;企业管理咨询;投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;企业策划、设计;教育咨询;项目投资;承办展览展示活动;企业管理咨询;环境监测;工程技术研究与实验发展;物业管理;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;测绘服务;海洋服务;地球物理勘查;地球化学勘查;遥感地质勘查;地质测试;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-09-17 |
企业名称 | 大地易尚(北京)文化产业有限公司 | 北京中地开元信息咨询有限责任公司 | 2018-09-17 |
董事 经理 监事 | 董占明*,
高泉,
龚伟, [新增]
顾晓华, [新增]
王永奉, [新增]
张国秀, [新增]
赵政德 [新增] | 董占明*,
高泉,
何蔓, [退出]
金星, [退出]
刘德贵, [退出]
施柳霞 [退出] | 2017-12-06 |
董事 经理 监事 | 顾晓华 董事长 [新增]
王永奉 副董事长 [新增]
赵政德 董事 [新增]
高泉 董事
董占明* 董事
董占明* 经理
龚伟 监事 [新增]
张国秀 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 董占明* 董事长
刘德贵 董事 [退出]
何蔓 董事 [退出]
高泉 董事
施柳霞 董事 [退出]
董占明* 经理
金星 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-06 |
法定代表人 | 董占明 | 何蔓 | 2015-09-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘德贵,董事; 何蔓,董事; 高泉,董事; 施柳霞,董事; 金星,监事; | 韩建国,董事长; 金星,董事; 高泉,董事; 王章俊,董事; 董占明,监事会主席; 刘德贵,监事; 任增本,监事; | 2015-09-06 |
董事 经理 监事 | 董占明*,
高泉,
何蔓,
金星,
刘德贵,
施柳霞 [新增] | 董占明,
高泉,
韩建国, [退出]
何蔓*,
金星,
刘德贵,
任增本, [退出]
王章俊 [退出] | 2015-09-06 |
董事 经理 监事 | 董占明* 董事长
刘德贵 董事
何蔓 董事
高泉 董事
施柳霞 董事 [新增]
董占明* 经理
金星 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 韩建国 董事长 [退出]
何蔓* 董事
金星 董事
高泉 董事
王章俊 董事 [退出]
何蔓* 经理
董占明 监事会主席
刘德贵 监事
任增本 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-09-06 |
住所 | 北京市海淀区学院路31号1号楼A段211室、217室 | 北京市海淀区学院路31号1号楼A段303室-311室 | 2014-08-12 |
经营范围 | 投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;企业策划、设计;教育咨询;项目投资;承办展览展示活动;企业管理咨询;环境监测;工程技术研究与实验发展;物业管理;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;测绘服务;海洋服务;地球物理勘查;地球化学勘查;遥感地质勘查;地质测试;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训。(未取得行政许可的项目除外) | 投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;企业策划、设计;教育咨询;从事房地产经纪业务;项目投资;承办展览展示活动;企业管理咨询;环境监测;工程技术研究与实验发展;物业管理;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;测绘服务;海洋服务;地球物理勘查;地球化学勘查;遥感地质勘查;地质测试;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训。(未取得行政许可的项目除外) | 2011-10-17 |