变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 彭善国 自然人股东
邓映霞 自然人股东 [新增] | 彭善国 自然人股东
北京德昌行物业管理集团有限公司 企业法人 [退出] | 2020-04-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2020-04-22 |
投资人 | 彭善国 自然人股东
邓映霞 自然人股东 [新增] | 北京德管家物业管理有限公司 企业法人 [退出]
彭善国 自然人股东 | 2020-04-22 |
经营范围 | 销售食品;集中养老服务;住宿。技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;销售化妆品、新鲜蔬菜、新鲜水果、花卉、建筑材料、机械设备、通讯设备;投资管理;房地产信息咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);物业管理;建筑物清洁服务;机动车公共停车场服务;出租办公用房;出租商业用房;票务代理(不含航空机票销售代理);设计、制作、代理、发布广告;礼仪服务;承办展览展示活动;会议服务;健身服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务、住宿以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 集中养老服务;销售食品。销售日用品、建筑材料(不从事实体店铺经营)、机械设备、通讯设备;投资管理;房地产信息咨询;汽车租赁(不含九座以上客车);租赁建筑工程机械设备;组织文化艺术交流活动(不含演出);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);旅游信息咨询;法律咨询(律师执业活动除外);企业管理咨询;企业策划;物业管理;建筑物清洁服务;机动车公共停车场服务;出租办公用房;票务代理(不含航空机票销售代理);设计、制作、代理、发布广告;礼仪服务;承办展览展示活动;会议服务;健身服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-09-16 |
企业名称 | 善国(北京)科技有限公司 | 德道养老服务(北京)有限公司 | 2019-09-16 |
股东改变姓名或名称 | 彭善国 自然人股东
北京德昌行物业管理集团有限公司 企业法人 [名称变更] | 北京德管家物业管理有限公司 企业法人
彭善国 自然人股东 | 2019-04-18 |
股东改变姓名或名称 | 彭善国
北京德昌行物业管理集团有限公司 [名称变更] | 彭善国
北京德管家物业管理有限公司 | 2019-04-18 |
注册资本 | 2000( + 19900% ) | 10 | 2018-09-07 |
注册资本 | 2000万( + 19900% ) | 10万 | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 邓映霞, [新增]
彭善国* [新增] | 白冰, [退出]
李小田* [退出] | 2018-09-07 |
经营范围 | 集中养老服务;销售食品;销售日用品、建筑材料(不从事实体店铺经营)、机械设备、通讯设备;投资管理;房地产信息咨询;汽车租赁(不含九座以上客车);租赁建筑工程机械设备;组织文化艺术交流活动(不含演出);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);旅游信息咨询;法律咨询(律师执业活动除外);企业管理咨询;企业策划;物业管理;建筑物清洁服务;机动车公共停车场服务;出租办公用房;票务代理(不含航空机票销售代理);设计、制作、代理、发布广告;礼仪服务;承办展览展示活动;会议服务;健身服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售鞋帽、首饰、家用电器、通讯设备、五金交电、电子产品、家具、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、针纺织品、服装、机械设备、建筑材料;技术推广服务;投资管理;房地产咨询;汽车租赁;租赁建筑工程机械、设备;企业策划;市场调查;家居装饰;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。 | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 彭善国 执行董事; [新增]
彭善国 经理; [新增]
邓映霞 监事 [新增] | 李小田 执行董事; [退出]
李小田 经理; [退出]
白冰 监事 [退出] | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 彭善国* 执行董事 [新增]
彭善国* 经理 [新增]
邓映霞 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李小田* 执行董事 [退出]
李小田* 经理 [退出]
白冰 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-09-07 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-09-07 |
投资人 | 北京德管家物业管理有限公司 企业法人 [新增]
彭善国 自然人股东 [新增] | 李小田 自然人股东 [退出] | 2018-09-07 |
经营范围 | 集中养老服务;销售食品。销售日用品、建筑材料(不从事实体店铺经营)、机械设备、通讯设备;投资管理;房地产信息咨询;汽车租赁(不含九座以上客车);租赁建筑工程机械设备;组织文化艺术交流活动(不含演出);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);旅游信息咨询;法律咨询(律师执业活动除外);企业管理咨询;企业策划;物业管理;建筑物清洁服务;机动车公共停车场服务;出租办公用房;票务代理(不含航空机票销售代理);设计、制作、代理、发布广告;礼仪服务;承办展览展示活动;会议服务;健身服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售鞋帽、首饰、家用电器、通讯设备、五金交电、电子产品、家具、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、针纺织品、服装、机械设备、建筑材料;技术推广服务;投资管理;房地产咨询;汽车租赁;租赁建筑工程机械、设备;企业策划;市场调查;家居装饰;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-09-07 |
注册资本 | 2000万元( + 19900% ) | 10万元 | 2018-09-07 |
法定代表人 | 彭善国 | 李小田 | 2018-09-07 |
企业名称 | 德道养老服务(北京)有限公司 | 北京荷奥普商贸有限责任公司 | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 李小田 执行董事; [新增]
李小田 经理; [新增]
白冰 监事 | 刘小剑 执行董事; [退出]
刘小剑 经理; [退出]
白冰 监事 | 2014-12-10 |
董事 经理 监事 | 白冰,
李小田* [新增] | 白冰,
刘小剑* [退出] | 2014-12-10 |
董事 经理 监事 | 李小田* 执行董事 [新增]
李小田* 经理 [新增]
白冰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘小剑* 执行董事 [退出]
刘小剑* 经理 [退出]
白冰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-10 |
投资人 | 李小田 自然人股东 [新增] | 白冰 自然人股东 [退出] | 2014-12-10 |
法定代表人 | 李小田 | 刘小剑 | 2014-12-10 |
投资人 | 李小田,自然人股东; | 白冰,自然人股东; | 2014-12-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 白冰,监事; | 白冰,监事; | 2014-12-10 |
企业名称 | 北京荷奥普商贸有限责任公司 | 北京荷奥普投资咨询有限公司 | 2012-03-19 |
经营范围 | 销售鞋帽、首饰、家用电器、通讯设备、五金交电、电子产品、家具、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、针纺织品、服装、机械设备、建筑材料;技术推广服务;投资管理;房地产咨询;汽车租赁;租赁建筑工程机械、设备;企业策划;市场调查;家居装饰;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。 | 投资咨询;投资管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;技术推广服务;会议及展览服务;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;文艺创作;销售建筑材料、汽车配件、五金交电、针纺织品、工艺品、家用电器、服装、计算机、软件及辅助设备。 | 2012-03-19 |
投资人 | 白冰,10,自然人股东; | 刘兴华,10,自然人股东; | 2012-03-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 白冰,监事; | 吉志鹏,监事; | 2012-03-19 |
法定代表人 | 刘小剑 | 刘兴华 | 2012-03-19 |
董事 经理 监事 | 刘小剑 执行董事; [新增]
刘小剑 经理; [新增]
白冰 监事 [新增] | 刘兴华 执行董事; [退出]
刘兴华 经理; [退出]
吉志鹏 监事 [退出] | 2012-03-19 |
董事 经理 监事 | 刘小剑* 执行董事 [新增]
刘小剑* 经理 [新增]
白冰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘兴华* 执行董事 [退出]
刘兴华* 经理 [退出]
吉志鹏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-03-19 |
投资人 | 白冰 10 自然人股东 [新增] | 刘兴华 10 自然人股东 [退出] | 2012-03-19 |