变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 网上经营服装;销售服装、鞋帽、化妆品、针纺织品、工艺品、儿童玩具(仿真枪械除外)、五金交电(不含电动自行车)、塑料制品、花卉、通讯设备(卫星接收设备除外)、办公用品、日用品、装饰材料、家具、珠宝首饰、家用电器、陶瓷制品;企业管理咨询(中介除外);技术开发;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售服装、鞋帽、医疗器械I类、化妆品、针纺织品、工艺品、礼品、玩具、五金交电、塑料制品、花卉、通讯设备、办公用品、日用品、装饰材料、家具、珠宝首饰、家用电器、陶瓷制品;企业管理咨询;技术开发;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 2019-07-29 |
经营范围 | 网上经营服装;销售服装、鞋帽、化妆品、针纺织品、工艺品、儿童玩具(仿真枪械除外)、五金交电(不含电动自行车)、塑料制品、花卉、通讯设备(卫星接收设备除外)、办公用品、日用品、装饰材料、家具、珠宝首饰、家用电器、陶瓷制品;企业管理咨询(中介除外);技术开发;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售服装、鞋帽、医疗器械I类、化妆品、针纺织品、工艺品、礼品、玩具、五金交电、塑料制品、花卉、通讯设备、办公用品、日用品、装饰材料、家具、珠宝首饰、家用电器、陶瓷制品;企业管理咨询;技术开发;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-29 |
住所 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D9159 | 北京市石景山区八大处甲一号对面西燕招待所226室 | 2019-07-29 |
董事 经理 监事 | 刘海生, [新增]
周瑞苹* [新增] | 韩秀荣, [退出]
米娜* [退出] | 2015-05-15 |
董事 经理 监事 | 周瑞苹 执行董事; [新增]
周瑞苹 经理; [新增]
刘海生 监事 [新增] | 米娜 执行董事; [退出]
米娜 经理; [退出]
韩秀荣 监事 [退出] | 2015-05-15 |
董事 经理 监事 | 周瑞苹* 执行董事 [新增]
周瑞苹* 经理 [新增]
刘海生 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 米娜* 执行董事 [退出]
米娜* 经理 [退出]
韩秀荣 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-15 |
企业名称 | 北京顺天远航电子商务有限公司 | 北京勃军动力文化传媒有限公司 | 2015-05-15 |
法定代表人 | 周瑞苹 | 米娜 | 2015-05-15 |
经营范围 | 销售服装、鞋帽、医疗器械I类、化妆品、针纺织品、工艺品、礼品、玩具、五金交电、塑料制品、花卉、通讯设备、办公用品、日用品、装饰材料、家具、珠宝首饰、家用电器、陶瓷制品;企业管理咨询;技术开发;会议服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术咨询、技术服务;电脑动画设计、制作;图文设计、制作;承办展览展示;销售文化体育用品。 | 2015-05-15 |
投资人 | 周瑞苹,自然人股东; | 米娜,自然人股东; 牛利军,自然人股东; | 2015-05-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-05-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘海生,监事; | 韩秀荣,监事; | 2015-05-15 |
投资人 | 周瑞苹 自然人股东 [新增] | 米娜 自然人股东 [退出]
牛利军 自然人股东 [退出] | 2015-05-15 |
住所 | 北京市石景山区八大处甲一号对面西燕招待所226室 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7196房间 | 2013-11-18 |
实收资本(金) | 100 万元 | 50 万元 | 2013-11-18 |
实缴的出资额 | 米娜,50,自然人股东; 牛利军,50,自然人股东; | 米娜,50,自然人股东; 牛利军,50,自然人股东; | 2013-11-18 |
实收资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2013-11-18 |
实缴的出资额 | 米娜 50 自然人股东
牛利军 50 自然人股东 | 米娜 50 自然人股东
牛利军 50 自然人股东 | 2013-11-18 |
实收资本 | 100 万元( + 100% ) | 50 万元 | 2013-11-18 |
董事 经理 监事 | 米娜 执行董事; [新增]
米娜 经理; [新增]
韩秀荣 监事 | 刘勃 执行董事; [退出]
刘勃 经理; [退出]
韩秀荣 监事 | 2012-08-02 |
董事 经理 监事 | 米娜* 执行董事 [新增]
米娜* 经理 [新增]
韩秀荣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘勃* 执行董事 [退出]
刘勃* 经理 [退出]
韩秀荣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-08-02 |
法定代表人 | 米娜 | 刘勃 | 2012-08-02 |
投资人 | 米娜,50,自然人股东; 牛利军,50,自然人股东; | 牛利军,50,自然人股东; 刘勃,50,自然人股东; | 2012-08-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 韩秀荣,监事; | 韩秀荣,监事; | 2012-08-02 |
投资人 | 米娜 50 自然人股东 [新增]
牛利军 50 自然人股东 | 牛利军 50 自然人股东
刘勃 50 自然人股东 [退出] | 2012-08-02 |
投资人 | 牛利军 50 自然人股东 [新增]
刘勃 50 自然人股东 | 刘勃 50 自然人股东
韩秀荣 50 自然人股东 [退出] | 2011-12-23 |
投资人 | 牛利军,50,自然人股东; 刘勃,50,自然人股东; | 刘勃,50,自然人股东; 韩秀荣,50,自然人股东; | 2011-12-23 |