变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 胡焱铭 | 潘刚 | 2021-11-04 |
住所 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院1号楼12层1208 | 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼11层1103内-01 | 2021-11-04 |
董事 经理 监事 | 胡焱铭*, [新增]
吴琼,
张立 | 潘刚*, [退出]
吴琼,
张立 | 2021-11-04 |
董事 经理 监事 | 潘刚*, [新增]
吴琼,
张立 | 牛傲*, [退出]
吴琼,
张立 | 2020-11-13 |
董事 经理 监事 | 潘刚* 执行董事 [新增]
吴琼 经理
张立 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 牛傲* 执行董事 [退出]
吴琼 经理
张立 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-13 |
法定代表人 | 潘刚 | 牛傲 | 2020-11-13 |
住所 | 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼11层1103内-01 | 北京市朝阳区五里桥二街2号院6号楼10层1022 | 2020-11-13 |
董事 经理 监事 | 牛傲*, [新增]
吴琼,
张立 | 沈守清*, [退出]
吴琼,
张立 | 2020-09-29 |
董事 经理 监事 | 牛傲* 执行董事 [新增]
吴琼 经理
张立 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 沈守清* 执行董事 [退出]
吴琼 经理
张立 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-29 |
法定代表人 | 牛傲 | 沈守清 | 2020-09-29 |
住所 | 北京市朝阳区五里桥二街2号院6号楼10层1022 | 北京市朝阳区霄云路27号3层311室 | 2020-09-29 |
董事 经理 监事 | 沈守清 执行董事; [新增]
吴琼 经理;
张立 监事 [新增] | 周鹏 执行董事; [退出]
吴琼 经理;
王振雪 监事 [退出] | 2019-09-25 |
董事 经理 监事 | 沈守清*, [新增]
吴琼,
张立 [新增] | 王振雪, [退出]
吴琼,
周鹏* [退出] | 2019-09-25 |
董事 经理 监事 | 沈守清* 执行董事 [新增]
吴琼 经理
张立 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 周鹏* 执行董事 [退出]
吴琼 经理
王振雪 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-25 |
法定代表人 | 沈守清 | 周鹏 | 2019-09-25 |
营业期限 | 30 | 10 | 2018-12-28 |
董事 经理 监事 | 周鹏 执行董事;
吴琼 经理;
王振雪 监事 [新增] | 周鹏 执行董事;
吴琼 经理;
张利群 监事 [退出] | 2018-08-28 |
董事 经理 监事 | 王振雪, [新增]
吴琼,
周鹏* | 吴琼,
张利群, [退出]
周鹏* | 2018-08-28 |
股东改变姓名或名称 | 海南瑞翔贸易有限公司 企业法人 [名称变更]
喀什泓砚清洁能源有限公司 企业法人
大连中爱资产管理有限公司 企业法人 | 大连中爱资产管理有限公司 企业法人
喀什泓砚清洁能源有限公司 企业法人
海南丰惠农业资料贸易有限公司 企业法人 | 2018-08-28 |
董事 经理 监事 | 周鹏* 执行董事
吴琼 经理
王振雪 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 周鹏* 执行董事
吴琼 经理
张利群 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-28 |
股东改变姓名或名称 | 海南瑞翔贸易有限公司 [名称变更]
喀什泓砚清洁能源有限公司
大连中爱资产管理有限公司 | 大连中爱资产管理有限公司
喀什泓砚清洁能源有限公司
海南丰惠农业资料贸易有限公司 | 2018-08-28 |
注册资本 | 100000( + 42.85714% ) | 70000 | 2017-09-05 |
注册资本 | 100000万( + 42.85714% ) | 70000万 | 2017-09-05 |
投资人 | 大连中爱资产管理有限公司 企业法人
喀什泓砚清洁能源有限公司 企业法人 [新增]
海南丰惠农业资料贸易有限公司 企业法人 | 大连中爱资产管理有限公司 企业法人
海南丰惠农业资料贸易有限公司 企业法人 | 2017-09-05 |
注册资本 | 100000万元( + 42.85714% ) | 70000万元 | 2017-09-05 |
经营范围 | 投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品;销售食品;移动通信转售业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售食品;移动通信转售业务;投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2017-04-21 |
投资人 | 大连中爱资产管理有限公司 企业法人
海南丰惠农业资料贸易有限公司 企业法人 [新增] | 大连中爱资产管理有限公司 企业法人
大连联合控股有限公司 企业法人 [退出] | 2017-04-21 |
董事 经理 监事 | 周鹏 执行董事; [新增]
吴琼 经理;
张利群 监事 | 赵苗苗 执行董事; [退出]
吴琼 经理;
张利群 监事 | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | 吴琼,
张利群,
周鹏* [新增] | 吴琼,
张利群,
赵苗苗* [退出] | 2016-12-14 |
董事 经理 监事 | 周鹏* 执行董事 [新增]
吴琼 经理
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵苗苗* 执行董事 [退出]
吴琼 经理
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-14 |
住所 | 北京市朝阳区霄云路27号3层311室 | 北京市朝阳区新源南路3号A座21层03单元 | 2016-12-14 |
法定代表人 | 周鹏 | 赵苗苗 | 2016-12-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴琼,经理; 张利群,监事; | 吴琼,经理; 张利群,监事; | 2016-12-14 |
注册资本 | 70000 万元 | 40000 万元 | 2015-12-15 |
注册资本 | 70000( + 75% ) | 40000 | 2015-12-15 |
注册资本 | 70000万( + 75% ) | 40000万 | 2015-12-15 |
注册资本 | 70000万元( + 75% ) | 40000万元 | 2015-12-15 |
注册资本 | 40000( + 100% ) | 20000 | 2015-10-26 |
注册资本 | 40000万( + 100% ) | 20000万 | 2015-10-26 |
注册资本 | 40000万元( + 100% ) | 20000万元 | 2015-10-26 |
注册资本 | 40000 万元 | 20000 万元 | 2015-10-26 |
经营范围 | 销售食品;移动通信转售业务。投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售食品;投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-07-08 |
经营范围 | 批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年09月03日)。投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-09-16 |
经营范围 | 投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 零售(非实物方式)预包装食品。投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品;汽车租赁。 零售(非实物方式)预包装食品。 | 2014-07-25 |
董事 经理 监事 | 赵苗苗 执行董事; [新增]
吴琼 经理;
张利群 监事 | 吴琼 执行董事;
吴琼 经理;
张利群 监事 | 2014-02-19 |
董事 经理 监事 | 赵苗苗* 执行董事 [新增]
吴琼 经理
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴琼* 执行董事
吴琼* 经理
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-19 |
法定代表人 | 赵苗苗 | 吴琼 | 2014-02-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 吴琼,经理; 张利群,监事; | 张利群,监事; | 2014-02-19 |
注册资本 | 20000 万元 | 10000 万元 | 2013-02-20 |
实收资本(金) | 20000 万元 | 10000 万元 | 2013-02-20 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 大连中爱资产管理有限公司,12000,企业法人; 大连联合控股有限公司,8000,企业法人; | 大连中爱资产管理有限公司,6000,企业法人; 大连联合控股有限公司,4000,企业法人; | 2013-02-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 张利群,监事; | 张利群,监事; | 2013-02-20 |
实收资本 | 20000( + 100% ) | 10000 | 2013-02-20 |
董事 经理 监事 | 吴琼 执行董事; [新增]
吴琼 经理; [新增]
张利群 监事 | 唐翀 执行董事; [退出]
唐翀 经理; [退出]
张利群 监事 | 2013-02-20 |
注册资本 | 20000( + 100% ) | 10000 | 2013-02-20 |
董事 经理 监事 | 吴琼* 执行董事 [新增]
吴琼* 经理 [新增]
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 唐翀* 执行董事 [退出]
唐翀* 经理 [退出]
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-02-20 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 大连中爱资产管理有限公司 12000( + 100% ) 企业法人
大连联合控股有限公司 8000( + 100% ) 企业法人 | 大连中爱资产管理有限公司 6000 企业法人
大连联合控股有限公司 4000 企业法人 | 2013-02-20 |
实收资本 | 20000 万元( + 100% ) | 10000 万元 | 2013-02-20 |
注册资本 | 20000万元( + 100% ) | 10000万元 | 2013-02-20 |
法定代表人 | 吴琼 | 唐翀 | 2013-02-20 |
实收资本 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2011-08-24 |
注册资本 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2011-08-24 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 大连中爱资产管理有限公司 6000( + 100% ) 企业法人
大连联合控股有限公司 4000( + 100% ) 企业法人 | 大连中爱资产管理有限公司 3000 企业法人
大连联合控股有限公司 2000 企业法人 | 2011-08-24 |
实收资本 | 10000 万元( + 100% ) | 5000 万元 | 2011-08-24 |
注册资本 | 10000万元( + 100% ) | 5000万元 | 2011-08-24 |
注册资本 | 10000 万元 | 5000 万元 | 2011-08-24 |
实收资本(金) | 10000 万元 | 5000 万元 | 2011-08-24 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 大连中爱资产管理有限公司,6000,企业法人; 大连联合控股有限公司,4000,企业法人; | 大连中爱资产管理有限公司,3000,企业法人; 大连联合控股有限公司,2000,企业法人; | 2011-08-24 |
经营范围 | 零售(非实物方式)预包装食品。投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品;汽车租赁。 | 零售(非实物方式)预包装食品。投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。 | 2011-05-24 |
经营范围 | 零售(非实物方式)预包装食品。投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。 | 投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。 | 2011-02-01 |
住所 | 北京市朝阳区新源南路3号A座21层03单元 | 北京市朝阳区光华路7号汉威大厦8B11 | 2011-01-08 |
投资人 | 大连中爱资产管理有限公司 3000 企业法人
大连联合控股有限公司 2000 企业法人 [新增] | 大连中爱资产管理有限公司 3000 企业法人
大连中联信投资管理有限公司 2000 企业法人 [退出] | 2010-05-24 |
投资人 | 大连中爱资产管理有限公司,3000,企业法人; 大连联合控股有限公司,2000,企业法人; | 大连中爱资产管理有限公司,3000,企业法人; 大连中联信投资管理有限公司,2000,企业法人; | 2010-05-24 |
实收资本(金) | 5000 万元 | 1000 万元 | 2009-08-21 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 大连中爱资产管理有限公司,3000,企业法人; 大连中联信投资管理有限公司,2000,企业法人; | 大连中爱资产管理有限公司,3000,企业法人; 大连中联信投资管理有限公司,2000,企业法人; | 2009-08-21 |
实收资本 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2009-08-21 |
经营范围 | 投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。 | 投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。(下期出资时间2011年1月15日。) | 2009-08-21 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 大连中爱资产管理有限公司 3000 企业法人
大连中联信投资管理有限公司 2000 企业法人 | 大连中爱资产管理有限公司 3000 企业法人
大连中联信投资管理有限公司 2000 企业法人 | 2009-08-21 |
实收资本 | 5000 万元( + 400% ) | 1000 万元 | 2009-08-21 |
董事 经理 监事 | 唐翀 执行董事; [新增]
唐翀 经理; [新增]
张利群 监事 | 刘辉 执行董事; [退出]
刘辉 总经理; [退出]
张利群 监事 | 2009-08-04 |
董事 经理 监事 | 唐翀* 执行董事 [新增]
唐翀* 经理 [新增]
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘辉* 执行董事 [退出]
刘辉* 总经理 [退出]
张利群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-08-04 |
法定代表人 | 唐翀 | 刘辉 | 2009-08-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 张利群,监事; | 张利群,监事; | 2009-08-04 |
经营范围 | 投资管理;信息咨询;财务顾问;销售电子产品。下期出资时间2011年1月15日。 | 投资管理;信息咨询;财务顾问。(下期出资时间2011年1月15日) | 2009-06-15 |