变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东改变姓名或名称 | 高玉磊,自然人股东,
中规院(北京)规划设计有限公司,企业法人 [名称变更] | 高玉磊,自然人股东,
中规院(北京)规划设计公司,企业法人 | 2021-02-26 |
住所 | 北京市海淀区三里河路11号8层805 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-207-068 | 2021-02-26 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;餐饮管理;酒店管理;销售文化用品、电子产品、工艺品;出版物零售;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;餐饮管理;酒店管理;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-02-26 |
董事 经理 监事 | 高玉磊 执行董事;
李昊 经理; [新增]
李利 监事 [新增] | 高玉磊 执行董事;
张堃 经理; [退出]
刘敏 监事 [退出] | 2019-08-29 |
董事 经理 监事 | 高玉磊*,
李利, [新增]
李昊 [新增] | 高玉磊*,
刘敏, [退出]
张堃 [退出] | 2019-08-29 |
董事 经理 监事 | 高玉磊* 执行董事
李昊 经理 [新增]
李利 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 高玉磊* 执行董事
张堃 经理 [退出]
刘敏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-08-29 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-08-29 |
投资人 | 中规院(北京)规划设计公司 企业法人 [新增]
高玉磊 自然人股东 | 高玉磊 自然人股东 | 2019-08-29 |
董事 经理 监事 | 高玉磊 执行董事;
张堃 经理; [新增]
刘敏 监事 | 高玉磊 执行董事;
高玉磊 经理;
刘敏 监事 | 2019-05-30 |
董事 经理 监事 | 高玉磊*,
刘敏,
张堃 [新增] | 高玉磊*,
刘敏 | 2019-05-30 |
董事 经理 监事 | 高玉磊* 执行董事
张堃 经理 [新增]
刘敏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 高玉磊* 执行董事
高玉磊* 经理
刘敏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-05-30 |
董事 经理 监事 | 高玉磊*, [新增]
刘敏 [新增] | 孙金蕊, [退出]
张颖* [退出] | 2019-03-19 |
董事 经理 监事 | 高玉磊 执行董事; [新增]
高玉磊 经理; [新增]
刘敏 监事 [新增] | 张颖 执行董事; [退出]
张颖 经理; [退出]
孙金蕊 监事 [退出] | 2019-03-19 |
董事 经理 监事 | 高玉磊* 执行董事 [新增]
高玉磊* 经理 [新增]
刘敏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张颖* 执行董事 [退出]
张颖* 经理 [退出]
孙金蕊 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-19 |
投资人 | 高玉磊 自然人股东 [新增] | 张颖 自然人股东 [退出] | 2019-03-19 |
法定代表人 | 高玉磊 | 张颖 | 2019-03-19 |
董事 经理 监事 | 张颖 执行董事;
张颖 经理;
孙金蕊 监事 [新增] | 张颖 执行董事;
张颖 经理;
史明珠 监事 [退出] | 2018-03-30 |
董事 经理 监事 | 孙金蕊, [新增]
张颖* | 史明珠, [退出]
张颖* | 2018-03-30 |
董事 经理 监事 | 张颖* 执行董事
张颖* 经理
孙金蕊 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张颖* 执行董事
张颖* 经理
史明珠 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-30 |
注册资本 | 200万( + 100% ) | 100万 | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 张颖 执行董事; [新增]
张颖 经理; [新增]
史明珠 监事 [新增] | 王炜林 执行董事; [退出]
王炜林 经理; [退出]
班轶 监事 [退出] | 2017-07-21 |
注册资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 史明珠, [新增]
张颖* [新增] | 班轶, [退出]
王炜林* [退出] | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 张颖* 执行董事 [新增]
张颖* 经理 [新增]
史明珠 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王炜林* 执行董事 [退出]
王炜林* 经理 [退出]
班轶 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-07-21 |
投资人 | 张颖 自然人股东 [新增] | 王炜林 自然人股东 [退出]
班轶 自然人股东 [退出] | 2017-07-21 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;餐饮管理;酒店管理;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;教育咨询;文化咨询;会议服务;承办展览展示活动;组织文化交流活动(不含营业性演出);文艺创作;计算机技术培训;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)其中知识产权出资为70万元。 | 2017-07-21 |
注册资本 | 200万元( + 100% ) | 100万元 | 2017-07-21 |
法定代表人 | 张颖 | 王炜林 | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 王炜林 执行董事; [新增]
王炜林 经理; [新增]
班轶 监事 [新增] | 张伟 执行董事; [退出]
张伟 经理; [退出]
刘敏杰 监事 [退出] | 2013-08-09 |
实收资本 | 100( + 233.33333% ) | 30 | 2013-08-09 |
注册资本 | 100( + 233.33333% ) | 30 | 2013-08-09 |
企业名称 | 北京创思智趣科技有限公司 | 北京银亨祥商贸有限公司 | 2013-08-09 |
法定代表人 | 王炜林 | 张伟 | 2013-08-09 |
注册资本 | 100 万元 | 30 万元 | 2013-08-09 |
实收资本(金) | 100 万元 | 30 万元 | 2013-08-09 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;教育咨询;文化咨询;会议服务;承办展览展示活动;组织文化交流活动(不含营业性演出);文艺创作;计算机技术培训;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)其中知识产权出资为70万元。 | 销售服装、鞋帽、化妆品、箱、包、小饰品、礼品、文化用品、首饰、工艺品、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外) | 2013-08-09 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 王炜林,60,自然人股东; 班轶,40,自然人股东; | 张伟,16.5,自然人股东; 刘敏杰,13.5,自然人股东; | 2013-08-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 班轶,监事; | 刘敏杰,监事; | 2013-08-09 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 王炜林 60 自然人股东 [新增]
班轶 40 自然人股东 [新增] | 张伟 16.5 自然人股东 [退出]
刘敏杰 13.5 自然人股东 [退出] | 2013-08-09 |
董事 经理 监事 | 王炜林* 执行董事 [新增]
王炜林* 经理 [新增]
班轶 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张伟* 执行董事 [退出]
张伟* 经理 [退出]
刘敏杰 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-08-09 |
实收资本 | 100 万元( + 233.33333% ) | 30 万元 | 2013-08-09 |
注册资本 | 100万元( + 233.33333% ) | 30万元 | 2013-08-09 |