庄禾投资顾问(北京)有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区东三环南路58号1号楼1607号,我公司主要提供投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 庄禾投资顾问(北京)有限公司 |
简称: | 庄禾投资顾问 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资... |
营业执照号码: | 110105010717474 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-02-02 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年01月03日 |
注册资本: | 30 万元 (万元) |
所属分类: | 投资咨询公司 » 朝阳区投资咨询公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 29530497 |
庄禾投资顾问(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
邓倪 | 69.4% | 人民币347.0万元 |
林波 | 30% | 人民币150.0万元 |
刘光亚 | 0.6% | 人民币3.0万元 |
庄禾投资顾问(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 邓倪 自然人股东 林波 自然人股东 刘光亚 自然人股东 | 邓倪 自然人股东 林波 自然人股东 吴闽 自然人股东 [退出] 刘光亚 自然人股东 | 2019-12-16 |
注册资本 | 500( + 1566.66667% ) | 30 | 2017-10-27 |
注册资本 | 500万( + 1566.66667% ) | 30万 | 2017-10-27 |
注册资本 | 500万元( + 1566.66667% ) | 30万元 | 2017-10-27 |
董事 经理 监事 | 邓倪*, 林波, 刘光亚, 周彦均 [新增] | 邓倪*, 林波, 刘光亚, 吴闽 [退出] | 2017-06-08 |
董事 经理 监事 | 邓倪* 执行董事 林波 经理 刘光亚 监事 周彦均 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 邓倪* 执行董事 吴闽 经理 [退出] 刘光亚 监事 林波 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-06-08 |
董事 经理 监事 | 邓倪*, [新增] 林波, [新增] 刘光亚, [新增] 吴闽 | 龙昆玲, [退出] 吴闽, 徐宝民* [退出] | 2016-02-02 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 邓倪* 执行董事 [新增] 吴闽 经理 刘光亚 监事 [新增] 林波 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 徐宝民* 执行董事 [退出] 吴闽 经理 龙昆玲 监事 [退出] | 2016-02-02 |
董事 经理 监事 | 邓倪* 执行董事 [新增] 吴闽 经理 刘光亚 监事 [新增] 林波 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐宝民* 执行董事 [退出] 吴闽 经理 龙昆玲 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-02 |
投资人 | 邓倪 自然人股东 [新增] 林波 自然人股东 [新增] 吴闽 自然人股东 刘光亚 自然人股东 [新增] | 龙昆玲 自然人股东 [退出] 钱俊秀 自然人股东 [退出] 吴闽 自然人股东 徐宝民 自然人股东 [退出] | 2016-02-02 |
法定代表人 | 邓倪 | 徐宝民 | 2016-02-02 |
法定代表人 | 徐宝民 | 邓倪 | 2016-02-02 |
投资人 | 2016-02-02 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-02-02 | ||
投资人 | 龙昆玲 自然人股东 [新增] 钱俊秀 自然人股东 [新增] 吴闽 自然人股东 [新增] 徐宝民 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 徐宝民* 执行董事 吴闽 经理 龙昆玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐宝民* 执行董事 吴闽 经理 龙昆玲 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
本页是 [庄禾投资顾问(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。