北京天亚科创软件有限公司(简称:ranknow)总部位于北京。是中国首家在线广告智能化平台和服务提供商,秉承“让技术驱动网络营销的理念。
作为中国在线广告智能化领域的先行者和,ranknow自主研发了SEM(Search Engine Marketing)智能投放系统,通过拥有专利技术的智能拓词、智能竞价模型以及海量数据挖掘功能,帮助企业突破效果瓶颈,为客户提供7*24H在线广告的全方位服务。
ranknow为企业提供更高效、更简单的网络营销推广服务。作为行业的,我们为各领域的型企业以及快速成长型企业服务。高效的广告投资回报率是客户认可ranknow的基础,同时也促使ranknow不断的优化产品、提升服务,保证ranknow的核心竞争力。
公司秉承“以人为本,人才增值”的用人理念,为员工提供发挥个人主观能动性与交流的平台,使员工能够充分体现自身价值,并实现自我增值。
欢迎您的加入,共创美好未来!
作为中国在线广告智能化领域的先行者和,ranknow自主研发了SEM(Search Engine Marketing)智能投放系统,通过拥有专利技术的智能拓词、智能竞价模型以及海量数据挖掘功能,帮助企业突破效果瓶颈,为客户提供7*24H在线广告的全方位服务。
ranknow为企业提供更高效、更简单的网络营销推广服务。作为行业的,我们为各领域的型企业以及快速成长型企业服务。高效的广告投资回报率是客户认可ranknow的基础,同时也促使ranknow不断的优化产品、提升服务,保证ranknow的核心竞争力。
公司秉承“以人为本,人才增值”的用人理念,为员工提供发挥个人主观能动性与交流的平台,使员工能够充分体现自身价值,并实现自我增值。
欢迎您的加入,共创美好未来!
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区延静里中街3号院甲6号楼-2至22层101内5层508-510室
- 固定电话:
- 010-85711266 未核实,仅供参考
- 经理:
- 吴晓华
- 电子邮件:
- jiawei@ranknow.cn
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | jiawei@ranknow.cn |
座机号码 | 010-85711266 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京天亚科创软件有限公司 |
简称: | 天亚科创软件 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年06月17日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动... |
营业执照号码: | 110105010879288 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-02 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年03月17日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 100 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 软件开发公司 » 朝阳区软件开发公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 29545450 |
北京天亚科创软件有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
路海洋 | 40万 | |
李策 | 30万 | |
龚振华 | 30万 |
北京天亚科创软件有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 龚振华, 李策, 李厚英*, [新增] 路海洋 | 龚振华, 李策, 路海洋* | 2022-10-10 |
董事 经理 监事 | 龚振华,李策,李厚英*,路海洋 | 龚振华,李策,路海洋* | 2022-10-10 |
法定代表人 | 李厚英 | 路海洋 | 2022-10-10 |
经营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);信息服务业务(仅限互联网信息服务)(不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。)(增值电信业务经营许可证有效期至2026年05月20日)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-04-28 |
住所 | 北京市朝阳区豆各庄乡(北京皮革公司化工厂南院)1幢平房8701室 | 北京市朝阳区豆各庄乡(北京皮革公司化工厂南院)6幢6203室 | 2021-12-17 |
经营范围 | 软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);信息服务业务(仅限互联网信息服务)(不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。)(增值电信业务经营许可证有效期至2026年05月20日)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年06月17日);软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-17 |
董事 经理 监事 | 李策,龚振华,路海洋* | 李策,龚振华,路长军* | 2020-12-11 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 路海洋* 执行董事 2 李策 经理 3 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 路长军* 执行董事 2 李策 经理 3 龚振华 监事 | 2020-12-11 |
董事 经理 监事 | 龚振华, 李策, 路海洋* [新增] | 龚振华, 李策, 路长军* [退出] | 2020-12-11 |
董事 经理 监事 | 路海洋* 执行董事 [新增] 李策 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 路长军* 执行董事 [退出] 李策 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-12-11 |
法定代表人 | 路海洋 | 路长军 | 2020-12-11 |
住所 | 北京市朝阳区豆各庄乡(北京皮革公司化工厂南院)6幢6203室 | 北京市朝阳区延静里中街3号院甲6号楼-2至22层101内5层509-510室 | 2020-07-29 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 路长军* 执行董事 2 李策 经理 3 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 路海洋* 执行董事 2 李策 经理 3 龚振华 监事 | 2020-03-05 |
董事 经理 监事 | 路长军*,龚振华,李策 | 路海洋*,李策,龚振华 | 2020-03-05 |
董事 经理 监事 | 路长军 执行董事; [新增] 李策 经理; 龚振华 监事 | 路海洋 执行董事; [退出] 李策 经理; 龚振华 监事 | 2020-03-05 |
董事 经理 监事 | 龚振华, 李策, 路长军* [新增] | 龚振华, 李策, 路海洋* [退出] | 2020-03-05 |
董事 经理 监事 | 路长军* 执行董事 [新增] 李策 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 路海洋* 执行董事 [退出] 李策 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-03-05 |
法定代表人 | 路长军 | 路海洋 | 2020-03-05 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 路海洋* 执行董事 2 李策 经理 3 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 许泽民 董事 3 吴晓华* 董事 4 吴晓华* 经理 5 龚振华 监事 | 2018-12-20 |
董事 经理 监事 | 路海洋*,李策,龚振华 | 许泽民,龚振华,史文勇,吴晓华* | 2018-12-20 |
董事 经理 监事 | 路海洋 执行董事; [新增] 李策 经理; [新增] 龚振华 监事 | 史文勇 董事长; [退出] 许泽民 董事; [退出] 吴晓华 董事; [退出] 吴晓华 经理; [退出] 龚振华 监事 | 2018-12-20 |
董事 经理 监事 | 龚振华, 李策, [新增] 路海洋* [新增] | 龚振华, 史文勇, [退出] 吴晓华*, [退出] 许泽民 [退出] | 2018-12-20 |
董事 经理 监事 | 路海洋* 执行董事 [新增] 李策 经理 [新增] 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 史文勇 董事长 [退出] 吴晓华* 董事 [退出] 许泽民 董事 [退出] 吴晓华* 经理 [退出] 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-12-20 |
投资人 | 路海洋 自然人股东 [新增] 龚振华 自然人股东 [新增] 李策 自然人股东 [新增] | 北京网秦天下科技有限公司 企业法人 [退出] | 2018-12-20 |
法定代表人 | 路海洋 | 吴晓华 | 2018-12-20 |
住所 | 北京市朝阳区延静里中街3号院甲6号楼-2至22层101内5层509-510室 | 北京市朝阳区延静里中街3号院甲6号楼-2至22层101内5层508-510室 | 2018-07-25 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年06月17日)软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年06月17日)软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-03-31 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年06月17日)软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-12-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 史文勇,董事长; 许泽民,董事; 龚振华,监事; | 史文勇,董事长; 华云波,董事; 许泽民,董事; 龚振华,监事; | 2016-06-02 |
董事 经理 监事 | 龚振华,史文勇,吴晓华*,许泽民 | 龚振华,华云波,史文勇,吴晓华*,许泽民 | 2016-06-02 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 吴晓华* 董事 3 许泽民 董事 4 吴晓华* 经理 5 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 华云波 董事 3 许泽民 董事 4 吴晓华* 经理 5 龚振华 监事 | 2016-06-02 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长; 许泽民 董事; 吴晓华 董事; 吴晓华 经理; 龚振华 监事 | 史文勇 董事长; 许泽民 董事; 华云波 董事; [退出] 吴晓华 经理; 龚振华 监事 | 2016-06-02 |
董事 经理 监事 | 龚振华, 史文勇, 吴晓华*, 许泽民 | 龚振华, 华云波, [退出] 史文勇, 吴晓华*, 许泽民 | 2016-06-02 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长 吴晓华* 董事 许泽民 董事 吴晓华* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 史文勇 董事长 华云波 董事 [退出] 许泽民 董事 吴晓华* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-02 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 许泽民 董事 3 华云波 董事 4 吴晓华* 经理 5 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 华云波* 董事 3 许泽民 董事 4 华云波* 经理 5 龚振华 监事 | 2016-02-15 |
董事 经理 监事 | 龚振华,华云波,许泽民,史文勇,吴晓华* | 龚振华,华云波*,史文勇,许泽民 | 2016-02-15 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长; 许泽民 董事; 华云波 董事; 吴晓华 经理; [新增] 龚振华 监事 | 史文勇 董事长; 华云波 董事; 许泽民 董事; 华云波 经理; 龚振华 监事 | 2016-02-15 |
董事 经理 监事 | 龚振华, 华云波, 史文勇, 吴晓华*, [新增] 许泽民 | 龚振华, 华云波*, 史文勇, 许泽民 | 2016-02-15 |
董事 经理 监事 | 变更后 史文勇 董事长 吴晓华* 董事 许泽民 董事 吴晓华* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前 史文勇 董事长 华云波 董事 [退出] 许泽民 董事 吴晓华* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-15 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长 华云波 董事 许泽民 董事 吴晓华* 经理 [新增] 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 史文勇 董事长 许泽民 董事 华云波* 董事 华云波* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-15 |
法定代表人 | 吴晓华 | 华云波 | 2016-02-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 史文勇,董事长; 华云波,董事; 许泽民,董事; 龚振华,监事; | 史文勇,董事长; 许泽民,董事; 龚振华,监事; | 2016-02-15 |
注册资本 | 100 万元 | 10 万元 | 2015-10-23 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2015-10-23 |
注册资本 | 100万( + 900% ) | 10万 | 2015-10-23 |
注册资本 | 100万元( + 900% ) | 10万元 | 2015-10-23 |
经营范围 | 软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品;预防保健服务(不含诊疗服务)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 软件设计;技术推广服务;广告设计;电脑图文设计;计算机技术培训;企业形象策划;销售电子产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-09-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 史文勇,董事长; 许泽民,董事; 龚振华,监事; | 史文勇,董事长; 李宇,董事; 龚振华,监事; | 2015-07-27 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 华云波* 董事 3 许泽民 董事 4 华云波* 经理 5 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 李宇 董事 3 华云波* 董事 4 华云波* 经理 5 龚振华 监事 | 2015-07-27 |
董事 经理 监事 | 许泽民,龚振华,华云波*,史文勇 | 华云波*,龚振华,李宇,史文勇 | 2015-07-27 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长; 华云波 董事; 许泽民 董事; [新增] 华云波 经理; 龚振华 监事 | 史文勇 董事长; 李宇 董事; [退出] 华云波 董事; 华云波 经理; 龚振华 监事 | 2015-07-27 |
董事 经理 监事 | 龚振华, 华云波*, 史文勇, 许泽民 [新增] | 龚振华, 华云波*, 李宇, [退出] 史文勇 | 2015-07-27 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长 许泽民 董事 [新增] 华云波* 董事 华云波* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 史文勇 董事长 华云波* 董事 李宇 董事 [退出] 华云波* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-07-27 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 史文勇 董事长 2 华云波* 董事 3 李宇 董事 4 华云波* 经理 5 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 林宇 董事长 2 李宇 董事 3 史文勇 董事 4 华云波* 经理 5 龚振华 监事 | 2015-05-19 |
董事 经理 监事 | 华云波*,龚振华,李宇,史文勇 | 华云波*,龚振华,林宇,李宇,史文勇 | 2015-05-19 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长; 李宇 董事; 华云波 董事; 华云波 经理; 龚振华 监事 | 林宇 董事长; [退出] 史文勇 董事; 李宇 董事; 华云波 经理; 龚振华 监事 | 2015-05-19 |
董事 经理 监事 | 龚振华, 华云波*, 李宇, 史文勇 | 龚振华, 华云波*, 李宇, 林宇, [退出] 史文勇 | 2015-05-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 史文勇,董事长; 李宇,董事; 龚振华,监事; | 林宇,董事长; 李宇,董事; 史文勇,董事; 龚振华,监事; | 2015-05-19 |
董事 经理 监事 | 史文勇 董事长 华云波* 董事 李宇 董事 华云波* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 林宇 董事长 [退出] 李宇 董事 史文勇 董事 华云波* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 林宇 董事长 2 史文勇 董事 3 李宇 董事 4 华云波* 经理 5 龚振华 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 华云波* 执行董事 2 华云波* 总经理 3 龚振华 监事 | 2013-09-24 |
董事 经理 监事 | 林宇 董事长; [新增] 史文勇 董事; [新增] 李宇 董事; [新增] 华云波 经理; 龚振华 监事 | 华云波 执行董事; 华云波 总经理; 龚振华 监事 | 2013-09-24 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-09-24 |
投资人 | 北京网秦天下科技有限公司 10 企业法人 [新增] | 华云波 6.5 自然人股东 [退出] 王晓岗 2.5 自然人股东 [退出] 龚振华 1 自然人股东 [退出] | 2013-09-24 |
董事 经理 监事 | 林宇 董事长 [新增] 李宇 董事 [新增] 史文勇 董事 [新增] 华云波* 经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 华云波* 执行董事 华云波* 总经理 龚振华 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-09-24 |
投资人 | 北京网秦天下科技有限公司,10,企业法人; | 华云波,6.5,自然人股东; 王晓岗,2.5,自然人股东; 龚振华,1,自然人股东; | 2013-09-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 林宇,董事长; 李宇,董事; 史文勇,董事; 龚振华,监事; | 龚振华,监事; | 2013-09-24 |
住所 | 北京市朝阳区延静里中街3号院甲6号楼-2至22层101内5层508-510室 | 北京市朝阳区延静里中街3号院新建科研楼807室 | 2013-07-17 |
住所 | 北京市朝阳区延静里中街3号院新建科研楼807室 | 北京市朝阳区东三环中路39号院15号楼11层1202 | 2010-11-05 |
住所 | 北京市朝阳区东三环中路39号院15号楼11层1202 | 北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼B单元505室 | 2009-11-18 |
北京天亚科创软件有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
史文勇 | 董事长 |
吴晓华 | 董事 |
许泽民 | 董事 |
吴晓华 | 经理 |
龚振华 | 监事 |
北京天亚科创软件有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18564976 | 一问诊天下 | 通讯服务 | 38 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18564544 | 一问诊天下 | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18564232 | 一问诊天下 | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18565815 | 诊天下 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-12-10 | |
18565401 | 一问诊天下 | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18565253 | 连心 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-12-10 | |
18564616 | 连心 | 金融物管 | 36 | 等待驳回复审 | 2015-12-10 | |
18565468 | 连心 | 设计研究 | 42 | 等待驳回复审 | 2015-12-10 | |
18565110 | LINKHOSPITAL | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18565432 | 诊天下 | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18564233 | 连心 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-12-10 | |
18565010 | 连心 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-12-10 | |
18565258 | 诊天下 | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18564375 | 诊天下 | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18564674 | 莲荷 | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18564476 | 诊天下 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-12-10 | |
18565786 | 连心 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-12-10 | |
18564244 | 诊天下 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-12-10 | |
18565070 | 一问诊天下 | 教育娱乐 | 41 | 商标无效 | 2015-12-10 | |
18565662 | 一问诊天下 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-12-10 | |
18564530 | LINKHOSPITAL | 36 | ||||
18564435 | 莲荷 | 35 | ||||
18564426 | 连心 | 35 | ||||
18564416 | 一问诊天下 | 35 | ||||
18564653 | 莲和 | 36 | ||||
18565001 | 诊天下 | 38 | ||||
18564959 | 莲荷 | 38 | ||||
18564987 | 莲和 | 38 | ||||
18564862 | LINKHOSPITAL | 38 | ||||
18565701 | 莲和 | 44 | ||||
18565596 | LINKHOSPITAL | 44 | ||||
18565422 | 莲和 | 42 | ||||
18565441 | 莲荷 | 42 | ||||
18565235 | 莲荷 | 41 | ||||
18565360 | LINKHOSPITAL | 42 | ||||
18565121 | 莲和 | 41 | ||||
18565816 | 莲荷 | 44 | ||||
18564299 | 莲荷 | 9 | ||||
18564297 | 莲和 | 35 | ||||
18564114 | LINKHOSPITAL | 9 | ||||
18564197 | 莲和 | 9 | ||||
18564213 | LINKHOSPITAL | 35 | ||||
7700893 | RANKNOW | 42 |
北京天亚科创软件有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京天亚科创软件有限公司广州分公司 | 广州市天河区黄埔大道西76号4010(仅限办公用途) | 2013-07-01 00:00:00.000 |
本页是 [北京天亚科创软件有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。