变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 柳林, [新增]
满虹,
魏芬, [新增]
赵民* | 满虹,
孙光成*, [退出]
温杰, [退出]
赵民 | 2020-10-28 |
董事 经理 监事 | 赵民* 董事长
魏芬 董事 [新增]
柳林 董事 [新增]
赵民* 经理
满虹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙光成* 董事长 [退出]
赵民 董事
温杰 董事 [退出]
孙光成* 经理 [退出]
满虹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-10-28 |
法定代表人 | 赵民 | 孙光成 | 2020-10-28 |
股东改变姓名或名称 | 中国邮电器材集团有限公司,法人股东 [名称变更] | 中国邮电器材集团公司,法人股东 | 2018-07-23 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 中国邮电器材集团有限公司 法人股东 [新增] | 1 中国邮电器材集团公司 法人股东 [退出] | 2018-07-23 |
股东改变姓名或名称 | 中国邮电器材集团有限公司 [新增] | 中国邮电器材集团公司 [退出] | 2018-07-23 |
投资人 | 中国邮电器材集团有限公司 法人股东 [名称变更] | 中国邮电器材集团公司 法人股东 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 孙光成 董事长;
赵民 董事; [新增]
温杰 董事;
孙光成 经理;
满虹 监事 | 孙光成 董事长;
张旭 董事; [退出]
温杰 董事;
孙光成 经理;
满虹 监事 | 2017-03-22 |
董事 经理 监事 | 满虹,
孙光成*,
温杰,
赵民 [新增] | 满虹,
孙光成*,
温杰,
张旭 [退出] | 2017-03-22 |
董事 经理 监事 | 孙光成* 董事长
赵民 董事 [新增]
温杰 董事
孙光成* 经理
满虹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙光成* 董事长
温杰 董事
张旭 董事 [退出]
孙光成* 经理
满虹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-03-22 |
董事 经理 监事 | 孙光成 董事长; [新增]
张旭 董事;
温杰 董事; [新增]
孙光成 经理; [新增]
满虹 监事 | 贺岗 董事长; [退出]
张旭 董事;
李玉成 董事; [退出]
王明月 董事; [退出]
满虹 董事;
李玉成 经理; [退出]
韩笑 监事 [退出] | 2015-12-25 |
董事 经理 监事 | 满虹,
孙光成*, [新增]
温杰, [新增]
张旭 | 韩笑, [退出]
贺岗*, [退出]
李玉成, [退出]
满虹,
王明月, [退出]
张旭 | 2015-12-25 |
董事 经理 监事 | 孙光成* 董事长 [新增]
温杰 董事 [新增]
张旭 董事
孙光成* 经理 [新增]
满虹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 贺岗* 董事长 [退出]
满虹 董事
王明月 董事 [退出]
张旭 董事
李玉成 董事 [退出]
李玉成 经理 [退出]
韩笑 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-25 |
法定代表人 | 孙光成 | 贺岗 | 2015-12-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 温杰,董事; 张旭,董事; 满虹,监事; | 满虹,董事; 王明月,董事; 张旭,董事; 李玉成,董事; 李玉成,经理; 韩笑,监事; | 2015-12-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 满虹,董事; 王明月,董事; 张旭,董事; 李玉成,董事; 李玉成,经理; 韩笑,监事; | 王明月,董事; 张旭,董事; 满虹,董事; 李玉成,董事; 李玉成,经理; 韩笑,监事; | 2014-12-11 |
董事 经理 监事 | 变更后
孙光成* 董事长 [新增]
温杰 董事 [新增]
张旭 董事
孙光成* 经理 [新增]
满虹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
贺岗* 董事长 [退出]
满虹 董事
王明月 董事 [退出]
张旭 董事
李玉成 董事 [退出]
李玉成 经理 [退出]
韩笑 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-11 |
董事 经理 监事 | 贺岗* 董事长 [新增]
满虹 董事
王明月 董事
张旭 董事
李玉成 董事
李玉成 经理
韩笑 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔚宏久* 董事长 [退出]
王明月 董事
张旭 董事
满虹 董事
李玉成 董事
李玉成 经理
韩笑 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-11 |
法定代表人 | 贺岗 | 蔚宏久 | 2014-12-11 |
董事 经理 监事 | 贺岗 董事长; [新增]
张旭 董事;
李玉成 董事;
王明月 董事;
满虹 董事;
李玉成 经理;
韩笑 监事 | 蔚宏久 董事长; [退出]
李玉成 董事;
满虹 董事;
张旭 董事;
王明月 董事;
李玉成 经理;
韩笑 监事 | 2014-12-11 |
董事 经理 监事 | 韩笑,
贺岗*, [新增]
李玉成,
满虹,
王明月,
张旭 | 韩笑,
李玉成,
满虹,
王明月,
蔚宏久*, [退出]
张旭 | 2014-12-11 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
孙光成* 董事长 [新增]
温杰 董事 [新增]
张旭 董事
孙光成* 经理 [新增]
满虹 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
贺岗* 董事长 [退出]
满虹 董事
王明月 董事 [退出]
张旭 董事
李玉成 董事 [退出]
李玉成 经理 [退出]
韩笑 监事 [退出] | 2014-10-29 |
投资人 | 中国邮电器材集团公司 法人股东 [新增] | 中邮普泰通信服务股份有限公司 企业法人 [退出] | 2014-10-29 |
投资人 | 中国邮电器材集团公司,法人股东; | 中邮普泰通信服务股份有限公司,企业法人; | 2014-10-29 |
董事 经理 监事 | 蔚宏久* 董事长
刘善忠 董事
徐群平 董事
邵万喜 董事
刘颖 董事
李玉成 董事
张斌 经理
李树森 监事
马骏 监事
章岩松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔚宏久* 董事长
刘善忠 董事
徐群平 董事
邵万喜 董事
刘颖 董事
李玉成 董事
张斌 经理
李树森 监事
马骏 监事
章岩松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
经营范围 | 电讯技术开发;通信技术咨询、技术培训;销售五金、交电、通信器材、服装、鞋帽、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用杂品;维修通信器材;仓储服务(危险化学品除外);经济信息咨询(中介服务除外);企业管理咨询;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告。 | 电讯技术开发;通信技术咨询、技术培训;销售五金、交电、通信器材、服装、鞋帽、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用杂品;维修通信器材;仓储服务(危险化学品除外);经济信息咨询(中介服务除外)。 | 2013-11-28 |
住所 | 北京市顺义区物流园八街7号1幢4层401房间 | 北京市顺义区空港物流基地物流园八街1号104房间 | 2013-08-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 王明月,董事; 张旭,董事; 满虹,董事; 李玉成,董事; 李玉成,经理; 韩笑,监事; | 李玉成,董事; 章岩松,董事; 边作生,董事; 张斌,董事; 徐群平,董事; 赵京清,董事; 刘志勇,董事; 毕海清,董事; 张斌,经理; 刘海,监事会主席; 王兆东,监事; 马骏,监事; | 2013-06-03 |
董事 经理 监事 | 蔚宏久 董事长;
李玉成 董事;
满虹 董事; [新增]
张旭 董事; [新增]
王明月 董事; [新增]
李玉成 经理;
韩笑 监事 [新增] | 蔚宏久 董事长;
边作生 董事; [退出]
张斌 董事; [退出]
徐群平 董事; [退出]
章岩松 董事; [退出]
毕海清 董事; [退出]
刘志勇 董事; [退出]
李玉成 董事;
赵京清 董事; [退出]
张斌 经理; [退出]
刘海 监事会主席; [退出]
马骏 监事; [退出]
王兆东 监事 [退出] | 2013-06-03 |
董事 经理 监事 | 蔚宏久* 董事长
王明月 董事 [新增]
张旭 董事 [新增]
满虹 董事 [新增]
李玉成 董事
李玉成 经理
韩笑 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔚宏久* 董事长
李玉成 董事
章岩松 董事 [退出]
边作生 董事 [退出]
张斌 董事 [退出]
徐群平 董事 [退出]
赵京清 董事 [退出]
刘志勇 董事 [退出]
毕海清 董事 [退出]
张斌 经理 [退出]
刘海 监事会主席 [退出]
王兆东 监事 [退出]
马骏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-06-03 |
董事 经理 监事 | 蔚宏久 董事长;
边作生 董事;
张斌 董事;
徐群平 董事;
章岩松 董事;
毕海清 董事; [新增]
刘志勇 董事;
李玉成 董事;
赵京清 董事;
张斌 经理;
刘海 监事会主席;
马骏 监事;
王兆东 监事 [新增] | 蔚宏久 董事长;
邵万喜 董事; [退出]
徐群平 董事;
章岩松 董事;
李玉成 董事;
赵京清 董事;
张斌 董事;
边作生 董事;
张斌 经理;
刘海 监事会主席;
马骏 监事;
刘志勇 监事 | 2010-12-27 |
董事 经理 监事 | 蔚宏久* 董事长
李玉成 董事
章岩松 董事
边作生 董事
张斌 董事
徐群平 董事
赵京清 董事
刘志勇 董事
毕海清 董事 [新增]
张斌 经理
刘海 监事会主席
王兆东 监事 [新增]
马骏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔚宏久* 董事长
边作生 董事
李玉成 董事
赵京清 董事
徐群平 董事
邵万喜 董事 [退出]
张斌 董事
章岩松 董事
张斌 经理
刘海 监事会主席
马骏 监事
刘志勇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-12-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 李玉成,董事; 章岩松,董事; 边作生,董事; 张斌,董事; 徐群平,董事; 赵京清,董事; 刘志勇,董事; 毕海清,董事; 张斌,经理; 刘海,监事会主席; 王兆东,监事; 马骏,监事; | 边作生,董事; 李玉成,董事; 赵京清,董事; 徐群平,董事; 邵万喜,董事; 张斌,董事; 章岩松,董事; 张斌,经理; 刘海,监事会主席; 马骏,监事; 刘志勇,监事; | 2010-12-27 |
经营范围 | 电讯技术开发;通信技术咨询、技术培训;销售五金、交电、通信器材、服装、鞋帽、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用杂品;维修通信器材;仓储服务(危险化学品除外);经济信息咨询(中介服务除外)。 | 通信技术咨询、技术培训;电讯技术开发;销售五金、交电、通信器材、服装、鞋帽、家用电器、计算机、软件及辅助设备;维修通信器材;仓储服务(危险化学品除外);信息咨询(中介服务除外)。 | 2010-11-03 |
董事 经理 监事 | 蔚宏久 董事长;
邵万喜 董事;
章岩松 董事;
徐群平 董事;
李玉成 董事;
边作生 董事; [新增]
赵京清 董事; [新增]
张斌 董事;
张斌 经理;
刘海 监事会主席; [新增]
马骏 监事;
刘志勇 监事 [新增] | 蔚宏久 董事长;
邵万喜 董事;
李玉成 董事;
刘颖 董事; [退出]
徐群平 董事;
刘善忠 董事; [退出]
张斌 经理;
马骏 监事;
章岩松 监事;
李树森 监事 [退出] | 2010-06-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 徐群平,董事; 赵京清,董事; 李玉成,董事; 邵万喜,董事; 张斌,董事; 边作生,董事; 章岩松,董事; 张斌,经理; 刘海,监事会主席; 马骏,监事; 刘志勇,监事; | 刘善忠,董事; 徐群平,董事; 邵万喜,董事; 刘颖,董事; 李玉成,董事; 张斌,经理; 李树森,监事; 马骏,监事; 章岩松,监事; | 2010-06-30 |
董事 经理 监事 | 蔚宏久* 董事长
徐群平 董事
赵京清 董事 [新增]
李玉成 董事
邵万喜 董事
张斌 董事
边作生 董事 [新增]
章岩松 董事
张斌 经理
刘海 监事会主席 [新增]
马骏 监事
刘志勇 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 蔚宏久* 董事长
刘善忠 董事 [退出]
徐群平 董事
邵万喜 董事
刘颖 董事 [退出]
李玉成 董事
张斌 经理
李树森 监事 [退出]
马骏 监事
章岩松 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-06-30 |
董事 经理 监事 | - | 蔚宏久 董事长;
邵万喜 董事;
李玉成 董事;
刘颖 董事;
徐群平 董事;
刘善忠 董事;
张斌 经理;
马骏 监事;
章岩松 监事;
李树森 监事 | 2010-01-08 |
董事 经理 监事 | None | 蔚宏久 董事长; [退出]
邵万喜 董事; [退出]
李玉成 董事; [退出]
刘颖 董事; [退出]
徐群平 董事; [退出]
刘善忠 董事; [退出]
张斌 经理; [退出]
马骏 监事; [退出]
章岩松 监事; [退出]
李树森 监事 [退出] | 2010-01-08 |