北京中宏建业金融服务外包有限公司自2009年从天津起步,在银行间业务领域积累了充足的经验,至今我们已经为多家条件成熟的公司提供了财务服务,我们强大的业务团队专业的风控体系,在金融服务领域取得了骄傲的业绩以及良好的口碑。2014年2月北京中宏建业金融服务外包有限公司正式进入北京市场,为广大投资者继承创造财富的同时,公司也在一直努力成为创新金融行业的
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区建国路118号12层1201B2C1
- 经理:
- 曹永军
- 经理手机:
- 188****3944 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- keep201408@16.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 133****6072 |
电子邮箱 | keep201408@16.com |
手机号码 | 188****3944 |
电子邮箱 | keep201408@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京中宏建业金融服务外包有限公司 |
简称: | 中宏建业金融服务外包 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 软件开发;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;接受金融机构委托从事票据中介外包服务;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);资产管理;...数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE... |
营业执照号码: | 110105020010621 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-02-17 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年10月16日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 1000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 金融服务公司 » 朝阳区金融服务公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 29655809 |
北京中宏建业金融服务外包有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨天笑 | 60% | 人民币3000万元 |
孙艳波 | 40% | 人民币2000万元 |
北京中宏建业金融服务外包有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院8号楼13层1313 | 北京市朝阳区建国路118号12层1201B2C1 | 2018-06-26 |
住所 | 北京市朝阳区建国路118号12层1201B2C1 | 北京市朝阳区青年路12号院2号楼11层1103 | 2017-05-16 |
投资人 | 杨天笑 自然人股东 孙艳波 自然人股东 [新增] | 杨天笑 自然人股东 | 2017-03-14 |
注册资本 | 5000万元( + 400% ) | 1000万元 | 2017-03-14 |
注册资本 | 5000 万元 | 1000 万元 | 2017-03-14 |
投资人 | 杨天笑,自然人股东; 孙艳波,自然人股东; | 杨天笑,自然人股东; | 2017-03-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-03-14 |
投资人 | 杨天笑,自然人股东; | 曹永军,自然人股东; | 2016-08-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘少君,监事; | 杨雪冬,监事; | 2016-08-17 |
投资人 | 变更后 杨天笑 自然人股东 孙艳波 自然人股东 [新增] | 变更前 杨天笑 自然人股东 | 2016-08-17 |
董事 经理 监事 | 杨天笑* 执行董事 [新增] 杨天笑* 经理 [新增] 刘少君 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 曹永军* 执行董事 [退出] 曹永军* 经理 [退出] 杨雪冬 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-08-17 |
投资人 | 杨天笑 自然人股东 [新增] | 曹永军 自然人股东 [退出] | 2016-08-17 |
法定代表人 | 杨天笑 | 曹永军 | 2016-08-17 |
董事 经理 监事 | 曹永军* 执行董事 [新增] 曹永军* 经理 [新增] 杨雪冬 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张金彪* 执行董事 [退出] 张金彪* 经理 [退出] 段婧瑜 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-02-17 |
投资人 | 曹永军 自然人股东 [新增] | 北京友诚投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2016-02-17 |
法定代表人 | 曹永军 | 张金彪 | 2016-02-17 |
投资人 | 曹永军,自然人股东; | 北京友诚投资管理有限公司,企业法人; | 2016-02-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨雪冬,监事; | 段婧瑜,监事; | 2016-02-17 |
经营范围 | 软件开发;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;接受金融机构委托从事票据中介外包服务;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);资产管理;项目投资;企业策划;投资管理;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);技术推广服务。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 软件开发;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);资产管理;项目投资;企业策划;投资管理;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);技术推广服务。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-07 |
北京中宏建业金融服务外包有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨天笑 | 执行董事 |
杨天笑 | 经理 |
刘少君 | 监事 |
本页是 [北京中宏建业金融服务外包有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关金融服务公司