北京迪凯投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市西城区马连道路14号19幢317室,我公司主要提供投资管理;投资咨询;项目投资;资产管理;会议服务;企业管理;文艺创作;组织文化艺术交流活动;技术开发、转让、服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;经济信息咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市西城区马连道路14号19幢317室
- 经理:
- 伏天
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110102
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | corona15@sina.com |
手机号码 | 132****7504 |
手机号码 | 136****8310 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京迪凯投资管理有限公司 |
简称: | 迪凯投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;投资咨询;项目投资;资产管理;会议服务;企业管理;文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术开发、转让、服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;经济信息咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” ;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 91110102306451971D |
发证机关: | 北京市西城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年04月11日 |
注册资本: | 0.0001 万元 (万元) |
所属分类: | 投资咨询公司 » 西城区投资咨询公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 西城区 |
顺企编码: | 29659724 |
北京迪凯投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
周秦汉唐(北京)文化传媒有限公司 | 0.0008万 | |
北京因维思特管理咨询有限公司 | 0.0001万 |
北京迪凯投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市西城区黄寺大街23号-4号楼1层商业7-8 | 北京市西城区新街口西里三区8号楼人防地下室A25 | 2022-10-12 |
住所 | 北京市西城区新街口西里三区8号楼人防地下室A25 | 北京市西城区马连道路14号19幢317室 | 2017-11-09 |
注册资本 | 09( - 10% ) | 01 | 2017-09-13 |
注册资本 | 9万 | 1万 | 2017-09-13 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 2017-09-13 |
投资人 | 周秦汉唐(北京)文化传媒有限公司 企业法人 北京因维思特管理咨询有限公司 企业法人 | 周秦汉唐(北京)文化传媒有限公司 企业法人 北京因维思特管理咨询有限公司 企业法人 伏天 自然人股东 [退出] 丁泽文 自然人股东 [退出] | 2017-09-13 |
注册资本 | 09万元( - 10% ) | 01万元 | 2017-09-13 |
注册资本 | 1万 | 1万 | 2017-08-09 |
注册资本 | 01( + 900% ) | 01 | 2017-08-09 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-08-09 |
投资人 | 周秦汉唐(北京)文化传媒有限公司 企业法人 [新增] 北京因维思特管理咨询有限公司 企业法人 [新增] 伏天 自然人股东 丁泽文 自然人股东 | 丁泽文 自然人股东 伏天 自然人股东 | 2017-08-09 |
注册资本 | 01万元( + 900% ) | 01万元 | 2017-08-09 |
企业名称 | 北京群星融创投资管理有限公司 | 北京迪凯投资管理有限公司 | 2017-08-09 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 伏天* 执行董事 2 伏天* 经理 3 丁泽文 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张浩* 执行董事 2 张浩* 经理 3 孙项娟 监事 | 2016-04-11 |
董事 经理 监事 | 丁泽文,伏天* | 孙项娟,张浩* | 2016-04-11 |
董事 经理 监事 | 伏天 执行董事; [新增] 伏天 经理; [新增] 丁泽文 监事 [新增] | 张浩 执行董事; [退出] 张浩 经理; [退出] 孙项娟 监事 [退出] | 2016-04-11 |
董事 经理 监事 | 丁泽文, [新增] 伏天* [新增] | 孙项娟, [退出] 张浩* [退出] | 2016-04-11 |
董事 经理 监事 | 伏天* 执行董事 [新增] 伏天* 经理 [新增] 丁泽文 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张浩* 执行董事 [退出] 张浩* 经理 [退出] 孙项娟 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-11 |
投资人 | 丁泽文 自然人股东 [新增] 伏天 自然人股东 [新增] | 张浩 自然人股东 [退出] 孙项娟 自然人股东 [退出] | 2016-04-11 |
法定代表人 | 伏天 | 张浩 | 2016-04-11 |
法定代表人 | 张浩 | 伏天 | 2016-04-11 |
投资人 | 2016-04-11 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-04-11 |
本页是 [北京迪凯投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。