变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 食品经营(销售预包装食品);销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、鲜肉、鲜蛋、水产品、通讯设备、体育用品、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、箱包、乐器、眼镜、针纺织品、玩具、医疗器械(一类、二类)、家用电器、照相器材、社会公共安全设备、化肥、化妆品、花卉、日用品、文具用品、工艺品、五金交电、电子产品、金属制品、塑料制品、玻璃制品、针纺织品、服装鞋帽;清洁服务;经济信息咨询;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口;食品经营(销售散装食品);酒类经营;保健食品经营;第三类医疗器械经营;零售烟草。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;食品经营(销售散装食品);酒类经营;保健食品经营、第三类医疗器械经营、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 零售烟草;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、鲜肉、鲜蛋、食品、水产品、通讯设备、体育用品、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、箱包、乐器、眼镜、针纺织品、玩具、医疗器械、家用电器、照相器材、社会公共安全设备、化肥、化妆品、花卉、日用品、文具用品、工艺品、五金交电、电子产品、金属制品、塑料制品、玻璃制品、针纺织品、服装鞋帽;清洁服务;经济信息咨询;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-07 |
投资人 | 姜淑霞,自然人股东,
姜兴立,自然人股东 | 姜淑霞,自然人股东,
姜兴立,自然人股东,
张娉婷,自然人股东, [退出]
钟峰,自然人股东 [退出] | 2021-11-24 |
注册资本 | 50万( - 50% ) | 100万 | 2021-11-24 |
投资人 | 姜淑霞,自然人股东, [新增]
姜兴立,自然人股东, [新增]
张娉婷,自然人股东,
钟峰,自然人股东 | 张娉婷,自然人股东,
钟峰,自然人股东 | 2021-11-17 |
法定代表人 | 姜淑霞 | 张娉婷 | 2021-11-17 |
注册资本 | 100万( + 100% ) | 50万 | 2021-11-17 |
董事 经理 监事 | 姜淑霞*, [新增]
姜兴立 [新增] | 张娉婷*, [退出]
钟峰 [退出] | 2021-11-17 |
董事 经理 监事 | 张娉婷*,
钟峰 [新增] | 王鑫, [退出]
张娉婷* | 2021-06-01 |
注册资本 | 50( - 54.54545% ) | 110 | 2019-01-08 |
注册资本 | 50万( - 54.54545% ) | 110万 | 2019-01-08 |
注册资本 | 50万元( - 54.54545% ) | 110万元 | 2019-01-08 |
注册资本 | 110( + 10% ) | 100 | 2018-05-03 |
注册资本 | 110万( + 10% ) | 100万 | 2018-05-03 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-05-03 |
投资人 | 张娉婷 自然人股东
钟峰 自然人股东 [新增] | 张娉婷 自然人股东 | 2018-05-03 |
经营范围 | 零售烟草。销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、鲜肉、鲜蛋、食品、水产品、通讯设备、体育用品、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、箱包、乐器、眼镜、针纺织品、玩具、医疗器械、家用电器、照相器材、社会公共安全设备、化肥、化妆品、花卉、日用品、文具用品、工艺品、五金交电、电子产品、金属制品、塑料制品、玻璃制品、针纺织品、服装鞋帽;清洁服务;经济信息咨询;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、鲜肉、鲜蛋、食品、水产品、通讯设备、体育用品、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、箱包、乐器、眼镜、针纺织品、玩具、医疗器械、家用电器、照相器材、社会公共安全设备、化肥、化妆品、花卉、日用品、文具用品、工艺品、五金交电、电子产品、金属制品、塑料制品、玻璃制品、针纺织品、服装鞋帽;经济信息咨询;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-05-03 |
注册资本 | 110万元( + 10% ) | 100万元 | 2018-05-03 |
董事 经理 监事 | 张娉婷 执行董事; [新增]
张娉婷 经理; [新增]
王鑫 监事 | 周雪婷 执行董事; [退出]
周雪婷 经理; [退出]
王鑫 监事 | 2017-08-11 |
董事 经理 监事 | 王鑫,
张娉婷* [新增] | 王鑫,
周雪婷* [退出] | 2017-08-11 |
董事 经理 监事 | 张娉婷* 执行董事 [新增]
张娉婷* 经理 [新增]
王鑫 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 周雪婷* 执行董事 [退出]
周雪婷* 经理 [退出]
王鑫 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-11 |
投资人 | 张娉婷 自然人股东 [新增] | 周雪婷 自然人股东 [退出] | 2017-08-11 |
法定代表人 | 张娉婷 | 周雪婷 | 2017-08-11 |
经营范围 | 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、鲜肉、鲜蛋、食品、水产品、通讯设备、体育用品、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、箱包、乐器、眼镜、针纺织品、玩具、医疗器械、家用电器、照相器材、社会公共安全设备、化肥、化妆品、花卉、日用品、文具用品、工艺品、五金交电、电子产品、金属制品、塑料制品、玻璃制品、针纺织品、服装鞋帽;经济信息咨询;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、食品、水产品、花卉、日用品、文具用品、工艺品、五金交电、电子产品、金属制品、塑料制品、玻璃制品、针纺织品、服装鞋帽;经济信息咨询;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-06-24 |
董事 经理 监事 | 周雪婷 执行董事; [新增]
周雪婷 经理; [新增]
王鑫 监事 | 盛桂兰 执行董事; [退出]
盛桂兰 经理; [退出]
王鑫 监事 | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 王鑫,
周雪婷* [新增] | 盛桂兰*, [退出]
王鑫 | 2016-04-21 |
董事 经理 监事 | 周雪婷* 执行董事 [新增]
周雪婷* 经理 [新增]
王鑫 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 盛桂兰* 执行董事 [退出]
盛桂兰* 经理 [退出]
王鑫 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-21 |
投资人 | 周雪婷 自然人股东 [新增] | 盛桂兰 自然人股东 [退出]
王鑫 自然人股东 [退出] | 2016-04-21 |
法定代表人 | 周雪婷 | 盛桂兰 | 2016-04-21 |
住所 | 北京市丰台区大井中街9号1幢一层103室 | 北京市丰台区新发地168号北京农产品中央批发市场22030号 | 2016-04-21 |
投资人 | 周雪婷,自然人股东; | 盛桂兰,自然人股东;王鑫,自然人股东; | 2016-04-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 王鑫,监事; | 王鑫,监事; | 2016-04-21 |
法定代表人 | 盛桂兰 | 王鑫 | 2015-12-14 |
投资人 | 盛桂兰,自然人股东;王鑫,自然人股东; | 王鑫,自然人股东;盛桂兰,自然人股东; | 2015-12-14 |
股东改变姓名或名称 | 盛桂兰 | 王鑫 | 2015-12-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 王鑫,监事; | 盛桂兰,监事; | 2015-12-14 |
股东改变姓名或名称 | 盛桂兰,自然人股东,
王鑫,自然人股东 | 盛桂兰,自然人股东,
王鑫,自然人股东 | 2015-12-14 |
董事 经理 监事 | 盛桂兰*,
王鑫 | 盛桂兰,
王鑫* | 2015-12-14 |
董事 经理 监事 | 盛桂兰 执行董事;
盛桂兰 经理;
王鑫 监事 | 王鑫 执行董事;
王鑫 经理;
盛桂兰 监事 | 2015-12-14 |
注册资本 | 100万 | 100万 | 2015-12-14 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 盛桂兰 自然人股东
2 王鑫 自然人股东 | 1 王鑫 自然人股东
2 盛桂兰 自然人股东 | 2015-12-14 |
股东改变姓名或名称 | 盛桂兰
王鑫 | 王鑫
盛桂兰 | 2015-12-14 |
董事 经理 监事 | 盛桂兰* 执行董事
盛桂兰* 经理
王鑫 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王鑫* 执行董事
王鑫* 经理
盛桂兰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-14 |
股东改变姓名或名称 | 盛桂兰 [新增]
王鑫 | 王鑫
毕桂芳 [退出] | 2015-12-14 |
投资人 | 盛桂兰 自然人股东
王鑫 自然人股东 | 王鑫 自然人股东
盛桂兰 自然人股东 | 2015-12-14 |
董事 经理 监事 | 王鑫 执行董事;
王鑫 经理;
盛桂兰 监事 [新增] | 毕桂芳 执行董事; [退出]
毕桂芳 经理; [退出]
王鑫 监事 | 2015-04-14 |
董事 经理 监事 | 盛桂兰, [新增]
王鑫* | 毕桂芳*, [退出]
王鑫 | 2015-04-14 |
董事 经理 监事 | 王鑫* 执行董事
王鑫* 经理
盛桂兰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 毕桂芳* 执行董事 [退出]
毕桂芳* 经理 [退出]
王鑫 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-04-14 |
投资人 | 王鑫 自然人股东
盛桂兰 自然人股东 [新增] | 王鑫 自然人股东
毕桂芳 自然人股东 [退出] | 2015-04-14 |
法定代表人 | 王鑫 | 毕桂芳 | 2015-04-14 |
投资人 | 王鑫,自然人股东;盛桂兰,自然人股东; | 王鑫,自然人股东;毕桂芳,自然人股东; | 2015-04-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 盛桂兰,监事; | 王鑫,监事; | 2015-04-14 |