变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市顺义区军营街16号院5号楼7层724 | 北京市平谷区山东庄镇山东庄前街3号 | 2021-04-19 |
经营范围 | 教育咨询;企业管理咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务;基础软件服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术进出口;电脑动画设计;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务;出版物零售;从事互联网文化活动;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物零售;广播电视节目制作。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 教育咨询;企业管理咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务;基础软件服务;计算机技术培训;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术进出口;电脑动画设计;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物零售;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-02-20 |
住所 | 北京市平谷区山东庄镇山东庄前街3号 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内986号 | 2021-02-20 |
注册资本 | 4000万( + 100% ) | 2000万 | 2020-12-25 |
注册资本 | 4000万元( + 100% ) | 2000万元 | 2020-12-25 |
住所 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内986号 | 北京市丰台区纪家庙110-02 | 2020-09-18 |
注册资本 | 2000万( + 135.29412% ) | 850万 | 2020-09-03 |
注册资本 | 2000( + 135.29412% ) | 850 | 2020-09-03 |
注册资本 | 2000万元( + 135.29412% ) | 850万元 | 2020-09-03 |
经营范围 | 教育咨询;企业管理咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务;基础软件服务;计算机技术培训;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术进出口;电脑动画设计;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物零售;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售食品;从事互联网文化活动;互联网信息服务;销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝、金银首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;教育咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;企业管理咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-07-27 |
经营范围 | 从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物零售;广播电视节目制作。教育咨询;企业管理咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务;基础软件服务;计算机技术培训;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术进出口;电脑动画设计;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | - | 2020-07-27 |
住所 | 北京市丰台区纪家庙110-02 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区18号楼1至15层101内2层201-5室 | 2020-07-20 |
董事 经理 监事 | 刘庆云 执行董事; [新增]
刘庆云 经理; [新增]
林炽华 监事 | 秦叶凡 执行董事; [退出]
秦叶凡 经理; [退出]
林炽华 监事 | 2020-03-13 |
董事 经理 监事 | 林炽华,
刘庆云* [新增] | 林炽华,
秦叶凡* [退出] | 2020-03-13 |
董事 经理 监事 | 刘庆云* 执行董事 [新增]
刘庆云* 经理 [新增]
林炽华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 秦叶凡* 执行董事 [退出]
秦叶凡* 经理 [退出]
林炽华 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-03-13 |
投资人 | 刘庆云 自然人股东 [新增] | 秦叶凡 自然人股东 [退出] | 2020-03-13 |
经营范围 | 销售食品;从事互联网文化活动;互联网信息服务。销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝、金银首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;教育咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;企业管理咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。教育咨询;销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝、金银首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;企业管理咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-03-13 |
法定代表人 | 刘庆云 | 秦叶凡 | 2020-03-13 |
董事 经理 监事 | 林炽华, [新增]
秦叶凡* [新增] | 郭明宏, [退出]
许鹏程* [退出] | 2019-07-31 |
董事 经理 监事 | 秦叶凡 执行董事; [新增]
秦叶凡 经理; [新增]
林炽华 监事 [新增] | 许鹏程 执行董事; [退出]
许鹏程 经理; [退出]
郭明宏 监事 [退出] | 2019-07-31 |
董事 经理 监事 | 秦叶凡* 执行董事 [新增]
秦叶凡* 经理 [新增]
林炽华 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 许鹏程* 执行董事 [退出]
许鹏程* 经理 [退出]
郭明宏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-31 |
投资人 | 秦叶凡 自然人股东 [新增] | 许鹏程 自然人股东 [退出]
郭明宏 自然人股东 [退出]
王钦兴 自然人股东 [退出]
徐政权 自然人股东 [退出]
左学勇 自然人股东 [退出] | 2019-07-31 |
经营范围 | 销售食品。教育咨询;销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝、金银首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;企业管理咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝、金银首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;企业管理咨询;教育咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-31 |
法定代表人 | 秦叶凡 | 许鹏程 | 2019-07-31 |
住所 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区18号楼1至15层101内2层201-5室 | 北京市丰台区石榴园北里42号楼1层2至3单元108 | 2019-07-31 |
企业名称 | 北京起航在线教育咨询有限公司 | 北京隆城电子商务有限公司 | 2019-07-31 |
注册资本 | 850( + 750% ) | 100 | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 许鹏程 执行董事; [新增]
许鹏程 经理; [新增]
郭明宏 监事 [新增] | 钱小强 执行董事; [退出]
钱小强 总经理; [退出]
刘绍东 监事 [退出] | 2018-05-18 |
注册资本 | 850万( + 750% ) | 100万 | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 郭明宏, [新增]
许鹏程* [新增] | 刘绍东, [退出]
钱小强* [退出] | 2018-05-18 |
注册资本 | 850万元( + 750% ) | 100万元 | 2018-05-18 |
法定代表人 | 许鹏程 | 钱小强 | 2018-05-18 |
企业名称 | 北京隆城电子商务有限公司 | 北京优益生健康科技有限公司 | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 许鹏程* 执行董事 [新增]
许鹏程* 经理 [新增]
郭明宏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 钱小强* 执行董事 [退出]
钱小强* 总经理 [退出]
刘绍东 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-18 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-05-18 |
投资人 | 许鹏程 自然人股东 [新增]
郭明宏 自然人股东 [新增]
王钦兴 自然人股东 [新增]
徐政权 自然人股东 [新增]
左学勇 自然人股东 [新增] | 钱小强 自然人股东 [退出] | 2018-05-18 |
经营范围 | 销售食品。销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝、金银首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;企业管理咨询;教育咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;企业管理咨询;教育咨询;健康咨询(不含诊疗服务);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 钱小强* 执行董事 [新增]
钱小强* 总经理 [新增]
刘绍东 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁明贺* 执行董事 [退出]
袁明贺* 经理 [退出]
刘志平 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-18 |
投资人 | 钱小强 自然人股东 [新增] | 袁明贺 自然人股东 [退出] | 2017-07-18 |
董事 经理 监事 | 钱小强 执行董事; [新增]
钱小强 总经理; [新增]
刘绍东 监事 [新增] | 袁明贺 执行董事; [退出]
袁明贺 经理; [退出]
刘志平 监事 [退出] | 2017-07-18 |
董事 经理 监事 | 刘绍东, [新增]
钱小强* [新增] | 刘志平, [退出]
袁明贺* [退出] | 2017-07-18 |
经营范围 | 销售食品。技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机技术培训;销售日用品、服装、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、文化用品、体育用品、计算机、软件辅助设备、电子产品、化妆品、医疗器械;企业管理咨询;教育咨询;健康咨询(不含诊疗服务);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售针纺织品、日用品、服装、箱包、玩具、纸制品、塑料制品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 | 2017-07-18 |
法定代表人 | 钱小强 | 袁明贺 | 2017-07-18 |
企业名称 | 北京优益生健康科技有限公司 | 北京优佳商贸有限公司 | 2017-07-18 |