北京鼎鑫基金管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区麦子店西路3号7层729,我公司主要提供非证券业务的投资管理、咨询。;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区麦子店西路3号7层729
- 经理:
- 李义
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京鼎鑫基金管理有限公司 |
简称: | 鼎鑫基金管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
营业执照号码: | 911101053179292566 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-11-19 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2015年11月19日 |
注册资本: | 3000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 证券业 » 朝阳区证券业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区麦子店 |
顺企编码: | 29706786 |
北京鼎鑫基金管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李华翰 | 51% | 人民币1530万元 |
苏杨 | 49% | 人民币1470万元 |
北京鼎鑫基金管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 郑颖春 执行董事; 钟李 经理; [新增] 苏杨 监事 [新增] | 郑颖春 执行董事; 郑颖春 经理; 董兆辰 监事 [退出] | 2018-02-01 |
董事 经理 监事 | 苏杨, [新增] 郑颖春*, 钟李 [新增] | 董兆辰, [退出] 郑颖春* | 2018-02-01 |
董事 经理 监事 | 郑颖春* 执行董事 钟李 经理 [新增] 苏杨 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 郑颖春* 执行董事 郑颖春* 经理 董兆辰 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-02-01 |
投资人 | 李华翰 自然人股东 [新增] 苏杨 自然人股东 | 董兆辰 自然人股东 [退出] 苏杨 自然人股东 | 2018-02-01 |
董事 经理 监事 | 郑颖春 执行董事; 郑颖春 经理; 董兆辰 监事 [新增] | 郑颖春 执行董事; 郑颖春 经理; 苏杨 监事 [退出] | 2017-05-12 |
董事 经理 监事 | 董兆辰, [新增] 郑颖春* | 苏杨, [退出] 郑颖春* | 2017-05-12 |
董事 经理 监事 | 郑颖春* 执行董事 郑颖春* 经理 董兆辰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 郑颖春* 执行董事 郑颖春* 经理 苏杨 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-12 |
投资人 | 董兆辰 自然人股东 [新增] 苏杨 自然人股东 | 苏杨 自然人股东 | 2017-02-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-02-15 |
经营范围 | 非证券业务的投资管理、咨询;(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保;);项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-02-15 |
董事 经理 监事 | 苏杨, [新增] 郑颖春* [新增] | 李义*, [退出] 赵延 [退出] | 2016-11-07 |
董事 经理 监事 | 郑颖春 执行董事; [新增] 郑颖春 经理; [新增] 苏杨 监事 [新增] | 李义 执行董事; [退出] 李义 经理; [退出] 赵延 监事 [退出] | 2016-11-07 |
董事 经理 监事 | 郑颖春* 执行董事 [新增] 郑颖春* 经理 [新增] 苏杨 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李义* 执行董事 [退出] 李义* 经理 [退出] 赵延 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-07 |
投资人 | 苏杨 自然人股东 [新增] | 赵延 自然人股东 [退出] 李义 自然人股东 [退出] | 2016-11-07 |
法定代表人 | 郑颖春 | 李义 | 2016-11-07 |
住所 | 北京市朝阳区永安东里8号1幢14层1402内1408 | 北京市朝阳区麦子店西路3号7层729 | 2016-11-07 |
董事 经理 监事 | 李义 执行董事; 李义 经理; 赵延 监事 [新增] | 蒋龙 执行董事; [退出] 蒋龙 经理; [退出] 李义 监事 | 2015-11-19 |
董事 经理 监事 | 李义*, 赵延 [新增] | 蒋龙*, [退出] 李义 | 2015-11-19 |
董事 经理 监事 | 李义* 执行董事 李义* 经理 赵延 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 蒋龙* 执行董事 [退出] 蒋龙* 经理 [退出] 李义 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-11-19 |
投资人 | 赵延 自然人股东 [新增] 李义 自然人股东 | 蒋龙 自然人股东 [退出] 李义 自然人股东 | 2015-11-19 |
法定代表人 | 李义 | 蒋龙 | 2015-11-19 |
法定代表人 | 蒋龙 | 李义 | 2015-11-19 |
投资人 | 2015-11-19 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-11-19 |
本页是 [北京鼎鑫基金管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关证券业