变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 沈伟强, [新增]
张嘉* [新增] | 戴红*, [退出]
云翔宇 [退出] | 2020-10-28 |
董事 经理 监事 | 张嘉* 执行董事 [新增]
张嘉* 经理 [新增]
沈伟强 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 戴红* 执行董事 [退出]
戴红* 经理 [退出]
云翔宇 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-10-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-10-28 |
投资人 | 张嘉 自然人股东 [新增] | 云翔宇 自然人股东 [退出]
戴红 自然人股东 [退出] | 2020-10-28 |
法定代表人 | 张嘉 | 戴红 | 2020-10-28 |
住所 | 北京市顺义区顺仁路57号院2号楼2层222 | 北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号 | 2020-10-28 |
董事 经理 监事 | 戴红*, [新增]
云翔宇 | 吴雯雯*, [退出]
云翔宇 | 2017-06-08 |
董事 经理 监事 | 戴红 执行董事; [新增]
戴红 经理; [新增]
云翔宇 监事 | 吴雯雯 执行董事; [退出]
吴雯雯 经理; [退出]
云翔宇 监事 | 2017-06-08 |
董事 经理 监事 | 戴红* 执行董事 [新增]
戴红* 经理 [新增]
云翔宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴雯雯* 执行董事 [退出]
吴雯雯* 经理 [退出]
云翔宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-06-08 |
投资人 | 云翔宇 自然人股东
戴红 自然人股东 [新增] | 吴雯雯 自然人股东 [退出]
云翔宇 自然人股东 | 2017-06-08 |
法定代表人 | 戴红 | 吴雯雯 | 2017-06-08 |
经营范围 | 投资管理;销售电子元器件、电线电缆、钢材、供暖设备、机电设备、木材、汽车配件、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);仓储服务(化学危险品除外);货物进出口;技术进出口;代理进出口;接受委托从事劳务服务;专业承包;技术开发;技术咨询;技术服务;机场旅客服务(涉及专项审批的项目除外)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 投资管理;销售电子元器件、电线电缆、钢材、供暖设备、机电设备、木材、汽车配件、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);仓储服务(化学危险品除外);货物进出口;技术进出口;代理进出口;接受委托从事劳务服务;专业承包;技术开发;技术咨询;技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-06-05 |
经营范围 | 投资管理;销售电子元器件、电线电缆、钢材、供暖设备、机电设备、木材、汽车配件、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);仓储服务(化学危险品除外);货物进出口;技术进出口;代理进出口;接受委托从事劳务服务;专业承包;技术开发;技术咨询;技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 投资管理;销售电子元器件、电线电缆、钢材、供暖设备、机电设备、木材、汽车配件;仓储服务(化学危险品除外);货物进出口;技术进出口;代理进出口;接受委托从事劳务服务;专业承包;技术开发;技术咨询;技术服务。 | 2015-04-17 |
董事 经理 监事 | 吕尤* 执行董事
吕尤* 经理
吴钢 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吕尤* 执行董事
吕尤* 经理
吴钢 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 吴钢 自然人股东 [新增]
吕尤 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 吴雯雯 执行董事; [新增]
吴雯雯 经理; [新增]
云翔宇 监事 | 吴康基 执行董事; [退出]
吴康基 经理; [退出]
云翔宇 监事 | 2012-12-13 |
董事 经理 监事 | 吴雯雯* 执行董事 [新增]
吴雯雯* 经理 [新增]
云翔宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴康基* 执行董事 [退出]
吴康基* 经理 [退出]
云翔宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-12-13 |
投资人 | 吴雯雯 500 自然人股东 [新增]
云翔宇 500 自然人股东 | 云翔宇 500 自然人股东
吴康基 500 自然人股东 [退出] | 2012-12-13 |
法定代表人 | 吴雯雯 | 吴康基 | 2012-12-13 |
投资人 | 吴雯雯,500,自然人股东; 云翔宇,500,自然人股东; | 云翔宇,500,自然人股东; 吴康基,500,自然人股东; | 2012-12-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 云翔宇,监事; | 云翔宇,监事; | 2012-12-13 |
投资人 | 云翔宇,500,自然人股东; 吴康基,500,自然人股东; | 吴钢,500,自然人股东; 吕尤,500,自然人股东; | 2011-12-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 云翔宇,监事; | 吴钢,监事; | 2011-12-23 |
董事 经理 监事 | 吴康基 执行董事; [新增]
吴康基 经理; [新增]
云翔宇 监事 [新增] | 吕尤 执行董事; [退出]
吕尤 经理; [退出]
吴钢 监事 [退出] | 2011-12-23 |
董事 经理 监事 | 吴康基* 执行董事 [新增]
吴康基* 经理 [新增]
云翔宇 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 吕尤* 执行董事 [退出]
吕尤* 经理 [退出]
吴钢 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-12-23 |
投资人 | 云翔宇 500 自然人股东 [新增]
吴康基 500 自然人股东 [新增] | 吴钢 500 自然人股东 [退出]
吕尤 500 自然人股东 [退出] | 2011-12-23 |
法定代表人 | 吴康基 | 吕尤 | 2011-12-23 |
企业名称 | 北京盛和博纳投资有限公司 | 北京博恒泰投资有限公司 | 2011-12-23 |
住所 | 北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号 | 北京市顺义区天竺镇天柱东路东侧甲6号 | 2011-05-19 |
董事 经理 监事 | - | 吕尤 执行董事;
吕尤 经理;
吴钢 监事 | 2010-03-15 |