北京天星云腾投资中心,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区北清路68号院24号楼E座-1层0563,我单位主要提供投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺Zui低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关...
联系方式
- 单位地址:
- 北京市海淀区北清路68号院24号楼E座-1层0563
- 联系人:
- 北京天星资本股份有限公司(委派刘研为代表)
- 电子邮件:
- cw@txcap.com
- 邮政编码:
- 100000
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京天星云腾投资中心 |
简称: | 天星云腾投资中心 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关... |
营业执照号码: | 110108018265869 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-15 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年12月05日 |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 海淀区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 29753126 |
北京天星云腾投资中心的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京军都投资中心(有限合伙) | 150万 | |
张向阳 | 150万 | |
李中 | 100万 | |
李晓龙 | 100万 | |
朱洪 | 100万 | |
许德峰 | 100万 | |
王烁楠 | 100万 | |
柳裕波 | 100万 | |
鲁长剑 | 100万 | |
北京天星资本股份有限公司 | 41.67万 |
北京天星云腾投资中心的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市海淀区高里掌路1号院15号楼3层1单元301A122号 | 北京市海淀区北清路68号院24号楼E座-1层0563 | 2021-12-13 |
投资人 | 北京军都投资中心(有限合伙),法人股东, [新增] 北京天星资本股份有限公司,企业法人, 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 王烁楠,自然人股东, 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 北京天星资本股份有限公司,企业法人, 金五云,自然人股东, [退出] 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 王烁楠,自然人股东, 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 2019-08-29 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 张向阳 自然人股东 北京军都投资中心(有限合伙) 法人股东 [新增] 朱洪 自然人股东 王烁楠 自然人股东 鲁长剑 自然人股东 李晓龙 自然人股东 李中 自然人股东 柳裕波 自然人股东 许德峰 自然人股东 北京天星资本股份有限公司 企业法人 | 张向阳 自然人股东 李晓龙 自然人股东 朱洪 自然人股东 许德峰 自然人股东 李中 自然人股东 金五云 自然人股东 [退出] 鲁长剑 自然人股东 王烁楠 自然人股东 柳裕波 自然人股东 北京天星资本股份有限公司 企业法人 | 2019-08-29 |
投资人 | 北京天星资本股份有限公司,企业法人, 金五云,自然人股东, 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 王烁楠,自然人股东, [新增] 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 北京天星资本股份有限公司,企业法人, 金五云,自然人股东, 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 彭勃,自然人股东, [退出] 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 2018-01-24 |
投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 张向阳 自然人股东 李晓龙 自然人股东 朱洪 自然人股东 许德峰 自然人股东 李中 自然人股东 金五云 自然人股东 鲁长剑 自然人股东 王烁楠 自然人股东 [新增] 柳裕波 自然人股东 北京天星资本股份有限公司 企业法人 | 张向阳 自然人股东 朱洪 自然人股东 李中 自然人股东 鲁长剑 自然人股东 李晓龙 自然人股东 金五云 自然人股东 柳裕波 自然人股东 许德峰 自然人股东 彭勃 自然人股东 [退出] 北京天星资本股份有限公司 企业法人 | 2018-01-24 |
股东改变姓名或名称 | 北京天星资本股份有限公司,企业法人, [名称变更] 金五云,自然人股东, [新增] 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 彭勃,自然人股东, 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 北京天星资本投资管理股份有限公司,企业法人, 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 彭勃,自然人股东, 齐亚光,自然人股东, [退出] 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 2016-04-15 |
认缴的出资额 | 北京天星资本股份有限公司,企业法人, [名称变更] 金五云,自然人股东, [新增] 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 彭勃,自然人股东, 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 北京天星资本投资管理股份有限公司,企业法人, 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 彭勃,自然人股东, 齐亚光,自然人股东, [退出] 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 2016-04-15 |
投资人 | 北京天星资本股份有限公司,企业法人, [名称变更] 金五云,自然人股东, [新增] 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 彭勃,自然人股东, 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 北京天星资本投资管理股份有限公司,企业法人, 李晓龙,自然人股东, 李中,自然人股东, 柳裕波,自然人股东, 鲁长剑,自然人股东, 彭勃,自然人股东, 齐亚光,自然人股东, [退出] 许德峰,自然人股东, 张向阳,自然人股东, 朱洪,自然人股东 | 2016-04-15 |
股东改变姓名或名称 认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 1 张向阳 自然人股东 2 朱洪 自然人股东 3 李中 自然人股东 4 鲁长剑 自然人股东 5 李晓龙 自然人股东 6 金五云 自然人股东 [新增] 7 柳裕波 自然人股东 8 许德峰 自然人股东 9 彭勃 自然人股东 10 北京天星资本股份有限公司 企业法人 [新增] | 1 张向阳 自然人股东 2 许德峰 自然人股东 3 彭勃 自然人股东 4 柳裕波 自然人股东 5 李晓龙 自然人股东 6 齐亚光 自然人股东 [退出] 7 鲁长剑 自然人股东 8 李中 自然人股东 9 朱洪 自然人股东 10 北京天星资本投资管理股份有限公司 企业法人 [退出] | 2016-04-15 |
股东改变姓名或名称 | 张向阳 朱洪 李中 鲁长剑 李晓龙 金五云 [新增] 柳裕波 许德峰 彭勃 北京天星资本股份有限公司 [名称变更] | 张向阳 许德峰 彭勃 朱洪 鲁长剑 柳裕波 齐亚光 [退出] 李晓龙 李中 北京天星创联投资管理有限公司 | 2016-04-15 |
股东改变姓名或名称 | 张向阳 朱洪 李中 鲁长剑 李晓龙 金五云 [新增] 柳裕波 许德峰 彭勃 北京天星资本股份有限公司 [名称变更] | 张向阳 许德峰 彭勃 柳裕波 李晓龙 齐亚光 [退出] 鲁长剑 李中 朱洪 北京天星资本投资管理股份有限公司 | 2016-04-15 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 张向阳 自然人股东 朱洪 自然人股东 李中 自然人股东 鲁长剑 自然人股东 李晓龙 自然人股东 金五云 自然人股东 [新增] 柳裕波 自然人股东 许德峰 自然人股东 彭勃 自然人股东 北京天星资本股份有限公司 企业法人 [名称变更] | 张向阳 自然人股东 许德峰 自然人股东 彭勃 自然人股东 朱洪 自然人股东 鲁长剑 自然人股东 柳裕波 自然人股东 齐亚光 自然人股东 [退出] 李晓龙 自然人股东 李中 自然人股东 北京天星创联投资管理有限公司 企业法人 | 2016-04-15 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,投资人 | 张向阳,自然人股东; 朱洪,自然人股东; 李中,自然人股东; 鲁长剑,自然人股东; 李晓龙,自然人股东; 金五云,自然人股东; 柳裕波,自然人股东; 许德峰,自然人股东; 彭勃,自然人股东; 北京天星资本股份有限公司,企业法人; | 张向阳,自然人股东; 许德峰,自然人股东; 彭勃,自然人股东; 朱洪,自然人股东; 鲁长剑,自然人股东; 柳裕波,自然人股东; 齐亚光,自然人股东; 李晓龙,自然人股东; 李中,自然人股东; 北京天星创联投资管理有限公司,企业法人; | 2016-04-15 |
股东改变姓名或名称 | 张向阳 | 张向阳 | 2016-04-15 |
股东改变姓名或名称 | 张向阳 | 王之平 | 2015-08-25 |
股东改变姓名或名称 | 张向阳 自然人股东 许德峰 自然人股东 彭勃 自然人股东 柳裕波 自然人股东 李晓龙 自然人股东 齐亚光 自然人股东 鲁长剑 自然人股东 李中 自然人股东 朱洪 自然人股东 北京天星资本投资管理股份有限公司 企业法人 [新增] | 张向阳 自然人股东 许德峰 自然人股东 彭勃 自然人股东 朱洪 自然人股东 鲁长剑 自然人股东 柳裕波 自然人股东 齐亚光 自然人股东 李晓龙 自然人股东 李中 自然人股东 北京天星创联投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2015-08-25 |
股东改变姓名或名称 | 张向阳 许德峰 彭勃 柳裕波 李晓龙 齐亚光 鲁长剑 李中 朱洪 北京天星资本投资管理股份有限公司 [新增] | 张向阳 许德峰 彭勃 朱洪 鲁长剑 柳裕波 齐亚光 李晓龙 李中 北京天星创联投资管理有限公司 [退出] | 2015-08-25 |
股东改变姓名或名称 | 张向阳 [新增] 许德峰 [新增] 彭勃 [新增] 柳裕波 [新增] 李晓龙 [新增] 齐亚光 [新增] 鲁长剑 [新增] 李中 [新增] 朱洪 [新增] 北京天星资本投资管理股份有限公司 [新增] | 王之平 [退出] 北京天星创联投资管理有限公司 [退出] | 2015-08-25 |
法定代表人 | 北京天星资本投资管理股份有限公司 | 北京天星创联投资管理有限公司 | 2015-08-25 |
注册资本 | 1041.67万( - 65.27767% ) | 3000万 | 2015-04-13 |
注册资本 | 1041.67( - 65.27767% ) | 3000 | 2015-04-13 |
投资人 | 北京天星创联投资管理有限公司,企业法人, 李晓龙,自然人股东, [新增] 李中,自然人股东, [新增] 柳裕波,自然人股东, [新增] 鲁长剑,自然人股东, [新增] 彭勃,自然人股东, [新增] 齐亚光,自然人股东, [新增] 许德峰,自然人股东, [新增] 张向阳,自然人股东, [新增] 朱洪,自然人股东 [新增] | 北京天星创联投资管理有限公司,企业法人, 王之平,自然人股东 [退出] | 2015-04-13 |
认缴的出资额 投资人 | 张向阳 自然人股东 [新增] 许德峰 自然人股东 [新增] 彭勃 自然人股东 [新增] 朱洪 自然人股东 [新增] 鲁长剑 自然人股东 [新增] 柳裕波 自然人股东 [新增] 齐亚光 自然人股东 [新增] 李晓龙 自然人股东 [新增] 李中 自然人股东 [新增] 北京天星创联投资管理有限公司 企业法人 | 王之平 自然人股东 [退出] 北京天星创联投资管理有限公司 企业法人 | 2015-04-13 |
注册资本 | 1041.67万元( - 65.27767% ) | 3000万元 | 2015-04-13 |
注册资本 | 1041.67 万元 | 3000 万元 | 2015-04-13 |
认缴的出资额,投资人 | 张向阳,自然人股东; 许德峰,自然人股东; 彭勃,自然人股东; 朱洪,自然人股东; 鲁长剑,自然人股东; 柳裕波,自然人股东; 齐亚光,自然人股东; 李晓龙,自然人股东; 李中,自然人股东; 北京天星创联投资管理有限公司,企业法人; | 王之平,自然人股东; 北京天星创联投资管理有限公司,企业法人; | 2015-04-13 |
本页是 [北京天星云腾投资中心] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。