变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 从慧,戴宇凡,董克涛,何保山*,曾艳菊 | 戴宇凡,何保山*,万显正,杨晓,曾艳菊 | 2021-04-28 |
董事 经理 监事 | 从慧, [新增]
戴宇凡,
董克涛, [新增]
何保山*,
曾艳菊 | 戴宇凡,
何保山*,
万显正, [退出]
杨晓, [退出]
曾艳菊 | 2021-04-28 |
董事 经理 监事 | 戴宇凡,何保山*,万显正,杨晓,曾艳菊 | 戴宇凡,何保山*,万显正,杨晓,曾艳菊 | 2019-03-28 |
董事 经理 监事 | 戴宇凡,何保山*,万显正,杨晓,曾艳菊 | 从明耀*,戴宇凡,万显正,杨晓,曾艳菊 | 2019-03-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 何保山* 董事长 2 戴宇凡 副董事长 3 万显正 董事 4 何保山* 董事 5 万显正 经理 6 杨晓 监事 7 曾艳菊 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 从明耀* 董事长 2 戴宇凡 副董事长 3 万显正 董事 4 万显正 经理 5 杨晓 监事 6 曾艳菊 监事 | 2019-03-28 |
董事 经理 监事 | 何保山 董事长; [新增]
戴宇凡 副董事长;
3 万显正 董事;
何保山 董事; [新增]
5 万显正 经理;
杨晓 监事;
曾艳菊 监事 | 从明耀 董事长; [退出]
戴宇凡 副董事长;
3 万显正 董事;
4 万显正 经理;
杨晓 监事;
曾艳菊 监事 | 2019-03-28 |
董事 经理 监事 | 戴宇凡,
何保山*, [新增]
万显正,
杨晓,
曾艳菊 | 从明耀*, [退出]
戴宇凡,
万显正,
杨晓,
曾艳菊 | 2019-03-28 |
董事 经理 监事 | 何保山* 董事长 [新增]
戴宇凡 副董事长
万显正 董事
何保山* 董事 [新增]
万显正 经理
杨晓 监事
曾艳菊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 从明耀* 董事长 [退出]
戴宇凡 副董事长
万显正 董事
万显正 经理
杨晓 监事
曾艳菊 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-28 |
法定代表人 | 何保山 | 从明耀 | 2019-03-28 |
经营范围 | 施工总承包;专业承包;劳务分包。节能环保产品的设计与批发;节能环保技术的研发、咨询与推广;货物进出口;销售化工产品(不含危险化学品)、金属制品、通用设备、专用设备、电气设备、电子元件器件、仪器仪表、机械设备;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 节能环保产品的设计与批发;节能环保技术的研发、咨询与推广;货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-07-21 |
董事 经理 监事 | 从明耀*,戴宇凡,万显正,杨晓,曾艳菊 | 陈环,从明耀*,戴宇凡,万显正,曾艳菊 | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 从明耀* 董事长 2 戴宇凡 副董事长 3 万显正 董事 4 万显正 经理 5 杨晓 监事 6 曾艳菊 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 从明耀* 董事长 2 戴宇凡 副董事长 3 万显正 董事 4 万显正 经理 5 陈环 监事 6 曾艳菊 监事 | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | 从明耀 董事长;
戴宇凡 副董事长;
3 万显正 董事;
4 万显正 经理;
杨晓 监事; [新增]
曾艳菊 监事 | 从明耀 董事长;
戴宇凡 副董事长;
3 万显正 董事;
4 万显正 经理;
陈环 监事; [退出]
曾艳菊 监事 | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | 从明耀*,
戴宇凡,
万显正,
杨晓, [新增]
曾艳菊 | 陈环, [退出]
从明耀*,
戴宇凡,
万显正,
曾艳菊 | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | 从明耀* 董事长
戴宇凡 副董事长
万显正 董事
万显正 经理
曾艳菊 监事
杨晓 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 从明耀* 董事长
戴宇凡 副董事长
万显正 董事
万显正 经理
曾艳菊 监事
陈环 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-08-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 戴宇凡,副董事长; 万显正,董事; 万显正,经理; 曾艳菊,监事; 杨晓,监事; | 戴宇凡,副董事长; 万显正,董事; 万显正,经理; 曾艳菊,监事; 陈环,监事; | 2016-08-18 |
经营范围 | 节能环保产品的设计与批发;节能环保技术的研发、咨询与推广;货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 节能环保产品的设计与批发;节能环保技术的研发、咨询与推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-04-01 |
住所 | 北京市通州区经济开发区东区靓丽三街9号-241 | 北京市通州区经济开发区乐区靓丽三街9号-241 | 2014-11-28 |