谷乐科技(北京)有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区海淀苏州街18号院4号楼18层1801,我公司主要提供技术开发、技术推广;应用软件服务;电脑动画设计。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区海淀苏州街18号院4号楼18层1801
- 经理:
- 琚建军
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-68521003 |
电子邮箱 | lichen1285@sina.cn |
手机号码 | 180****8299 |
电子邮箱 | haowai@hotmail.com |
相关产品
工商信息和基本资料
谷乐科技(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) | 30.46% | 人民币15.7万元 |
董晓阳 | 28.37% | 人民币14.6227万元 |
琚建军 | 18.21% | 人民币9.385000000000005万元 |
刘礼强 | 8% | 人民币4.1237万元 |
刘峻峰 | 5.85% | 人民币3.015万元 |
齐志宏 | 5.13% | 人民币2.645万元 |
李明智 | 2.26% | 人民币1.165万元 |
张文艳 | 0.67% | 人民币0.345万元 |
邹小华 | 0.55% | 人民币0.285万元 |
杨继 | 0.5% | 人民币0.26万元 |
谷乐科技(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 董晓阳 董事长; 邹小华 副董事长; 琚建军 董事; 李雄 董事; 李忠东 董事; 董晓阳 经理; 吴茴 监事 | 琚建军 董事长; 邹小华 副董事长; 董晓阳 董事; 李雄 董事; 李忠东 董事; 董晓阳 经理; 吴茴 监事 | 2017-01-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 董晓阳, 李雄, 李忠东, 吴茴, 邹小华, 琚建军 | 董晓阳, 李雄, 李忠东, 吴茴, 邹小华, 琚建军 | 2017-01-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 董晓阳 董事长 邹小华 副董事长 李忠东 董事 李雄 董事 琚建军 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 琚建军 董事长 邹小华 副董事长 李雄 董事 李忠东 董事 董晓阳 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2017-01-20 |
法定代表人 | 董晓阳 | 琚建军 | 2017-01-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 琚建军 董事长; [新增] 邹小华 副董事长; 董晓阳 董事; 李雄 董事; 李忠东 董事; 董晓阳 经理; 吴茴 监事 | 王杰 董事长; [退出] 邹小华 副董事长; 董晓阳 董事; 李雄 董事; 李忠东 董事; 董晓阳 经理; 吴茴 监事 | 2014-03-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 董晓阳, 李雄, 李忠东, 吴茴, 邹小华, 琚建军 [新增] | 董晓阳, 李雄, 李忠东, 王杰, [退出] 吴茴, 邹小华 | 2014-03-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 变更后 董晓阳 董事长 邹小华 副董事长 李忠东 董事 李雄 董事 琚建军 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 变更前 琚建军 董事长 邹小华 副董事长 李雄 董事 李忠东 董事 董晓阳 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-03-31 |
投资人 | 变更后(注:标有标志的为法定代表人) 董晓阳 董事长 邹小华 副董事长 李忠东 董事 李雄 董事 琚建军 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 | 变更前(注:标有标志的为法定代表人) 琚建军 董事长 邹小华 副董事长 李雄 董事 李忠东 董事 董晓阳 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 | 2014-03-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 琚建军 董事长 [新增] 邹小华 副董事长 李雄 董事 李忠东 董事 董晓阳 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 王杰 董事长 [退出] 邹小华 副董事长 李雄 董事 李忠东 董事 董晓阳 董事 董晓阳 经理 吴茴 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-03-31 |
投资人 | 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) 法人股东 董晓阳 自然人股东 琚建军 自然人股东 [新增] 刘礼强 自然人股东 刘峻峰 自然人股东 齐志宏 自然人股东 李明智 自然人股东 张文艳 自然人股东 邹小华 自然人股东 杨继 自然人股东 | 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) 合伙企业 董晓阳 自然人股东 王杰 自然人股东 [退出] 刘礼强 自然人股东 刘峻峰 自然人股东 齐志宏 自然人股东 李明智 自然人股东 张文艳 自然人股东 邹小华 自然人股东 杨继 自然人股东 | 2014-03-31 |
法定代表人 | 琚建军 | 王杰 | 2014-03-31 |
法定代表人 | 王杰 | 琚建军 | 2014-03-31 |
投资人 | 2014-03-31 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-03-31 | ||
实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 | 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) 15.7 合伙企业 董晓阳 14.62( - 15% ) 自然人股东 王杰 9.39 自然人股东 刘礼强 4.12( + 165.80645% ) 自然人股东 刘峻峰 32 自然人股东 齐志宏 2.65 自然人股东 李明智 1.17 自然人股东 张文艳 0.35 自然人股东 邹小华 0.29 自然人股东 杨继 0.26 自然人股东 | 董晓阳 17.2 自然人股东 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) 15.7 合伙企业 王杰 9.39 自然人股东 刘峻峰 32 自然人股东 齐志宏 2.65 自然人股东 刘礼强 1.55 自然人股东 李明智 1.17 自然人股东 张文艳 0.35 自然人股东 邹小华 0.29 自然人股东 杨继 0.26 自然人股东 | 2013-09-09 |
注册资本 | 51.5464( + 3928% ) | 50 | 2012-12-20 |
实收资本(金) | 51.5464( + 3928% ) | 50 | 2012-12-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 王杰 董事长; 邹小华 副董事长; [新增] 董晓阳 董事; [新增] 李雄 董事; [新增] 李忠东 董事; [新增] 董晓阳 经理; [新增] 吴茴 监事 | 王杰 执行董事; 吴茴 经理; 董金榜 监事 [退出] | 2012-12-20 |
实缴的出资额,投资人,认缴的出资额 | 董晓阳 17.2 自然人股东 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) 15.7 合伙企业 王杰 9.39 自然人股东 刘峻峰 32 自然人股东 齐志宏 2.65 自然人股东 刘礼强 1.55 自然人股东 [新增] 李明智 1.17 自然人股东 张文艳 0.35 自然人股东 邹小华 0.29 自然人股东 杨继 0.26 自然人股东 | 董晓阳 17.2 自然人股东 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) 15.7 合伙企业 王杰 9.39 自然人股东 刘峻峰 32 自然人股东 齐志宏 2.65 自然人股东 李明智 1.17 自然人股东 张文艳 0.35 自然人股东 邹小华 0.29 自然人股东 杨继 0.26 自然人股东 | 2012-12-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 王杰 董事长 邹小华 副董事长 [新增] 李雄 董事 [新增] 李忠东 董事 [新增] 董晓阳 董事 [新增] 董晓阳 经理 [新增] 吴茴 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 王杰 执行董事 吴茴 经理 董金榜 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2012-12-20 |
实收资本(金) | 51.5464 万元( + 3928% ) | 50 万元 | 2012-12-20 |
注册资本 | 51.5464万元( + 3928% ) | 50万元 | 2012-12-20 |
实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 | 董晓阳 17.2 自然人股东 [新增] 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) 15.7 合伙企业 [新增] 王杰 9.39( - 81.22% ) 自然人股东 刘峻峰 32 自然人股东 [新增] 齐志宏 2.65 自然人股东 [新增] 李明智 1.17 自然人股东 [新增] 张文艳 0.35 自然人股东 [新增] 邹小华 0.29 自然人股东 [新增] 杨继 0.26 自然人股东 [新增] | 王杰 50 自然人股东 | 2012-11-05 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-11-05 |
本页是 [谷乐科技(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。