中联文科资产管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区知春路68号院1号楼A座1701室,我公司主要提供经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;技术推广、技术服务;市场调查、销售工艺品、文化用品、体育用品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区知春路68号院1号楼A座1701室
- 固定电话:
- 010-63512422 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐冉
- 电子邮件:
- xyj05@126.com
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-63512422 |
电子邮箱 | ggcp0527@163.com |
座机号码 | 010-63511127 |
电子邮箱 | xyj05@126.com |
电子邮箱 | xyj05@126.cn |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中联文科资产管理有限公司 |
简称: | 中联文科资产管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;技术推广、技术服务;市场调查、销售工艺品、文化用品、体育用品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失... |
营业执照号码: | 911101083484053834 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-01-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年07月17日 |
注册资本: | 33300 万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 海淀区投资与资产管理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 29867884 |
中联文科资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郭羽 | 90% | 人民币4500.0万元 |
黄建珍 | 10% | 人民币500.0万元 |
中联文科资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 郭羽*,黄建珍 | 郭羽*,王丹丹 | 2021-01-15 |
董事 经理 监事 | 郭羽*, 黄建珍 [新增] | 郭羽*, 王丹丹 [退出] | 2021-01-15 |
投资人 | 郭羽,自然人股东, 黄建珍,自然人股东 [新增] | 郭羽,自然人股东, 王丹丹,自然人股东 [退出] | 2021-01-15 |
经营范围 | 资产管理;投资管理;投资咨询;股权投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;技术推广、技术服务;市场调查;销售工艺品、文化用品、体育用品、五金交电、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、食用农产品;代理记账。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 资产管理;投资管理;投资咨询;股权投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;技术推广、技术服务;市场调查、销售工艺品、文化用品、体育用品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-01-15 |
企业名称 | 中联艺海资产管理有限公司 | 中联文科资产管理有限公司 | 2019-10-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-03-06 |
投资人 | 郭羽 自然人股东 [新增] 王丹丹 自然人股东 [新增] | 北京容园文化投资管理有限公司 法人股东 [退出] | 2019-03-06 |
董事 经理 监事 | 郭羽*,王丹丹 | 陈秀华*,解英杰 | 2019-01-09 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郭羽* 执行董事 2 郭羽* 经理 3 王丹丹 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 陈秀华* 执行董事 2 陈秀华* 经理 3 解英杰 监事 | 2019-01-09 |
董事 经理 监事 | 郭羽 执行董事; [新增] 郭羽 经理; [新增] 王丹丹 监事 [新增] | 陈秀华 执行董事; [退出] 陈秀华 经理; [退出] 解英杰 监事 [退出] | 2019-01-09 |
董事 经理 监事 | 郭羽*, [新增] 王丹丹 [新增] | 陈秀华*, [退出] 解英杰 [退出] | 2019-01-09 |
注册资本 | 5000( - 84.98498% ) | 33300 | 2019-01-09 |
注册资本 | 5000万( - 84.98498% ) | 33300万 | 2019-01-09 |
董事 经理 监事 | 郭羽* 执行董事 [新增] 郭羽* 经理 [新增] 王丹丹 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 陈秀华* 执行董事 [退出] 陈秀华* 经理 [退出] 解英杰 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-09 |
注册资本 | 5000万元( - 84.98498% ) | 33300万元 | 2019-01-09 |
法定代表人 | 郭羽 | 陈秀华 | 2019-01-09 |
董事 经理 监事 | 陈秀华*,解英杰 | 解英杰,李广全* | 2017-07-20 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 陈秀华* 执行董事 2 陈秀华* 经理 3 解英杰 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李广全* 执行董事 2 李广全* 经理 3 解英杰 监事 | 2017-07-20 |
董事 经理 监事 | 陈秀华*, [新增] 解英杰 | 解英杰, 李广全* [退出] | 2017-07-20 |
董事 经理 监事 | 陈秀华 执行董事; [新增] 陈秀华 经理; [新增] 解英杰 监事 | 李广全 执行董事; [退出] 李广全 经理; [退出] 解英杰 监事 | 2017-07-20 |
董事 经理 监事 | 陈秀华* 执行董事 [新增] 陈秀华* 经理 [新增] 解英杰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 李广全* 执行董事 [退出] 李广全* 经理 [退出] 解英杰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-20 |
投资人 | 北京容园文化投资管理有限公司 法人股东 [新增] | 北京不老屯生态食品研发有限公司 企业法人 [退出] | 2017-07-20 |
法定代表人 | 陈秀华 | 李广全 | 2017-07-20 |
董事 经理 监事 | 解英杰,李广全* | 解英杰,徐冉* | 2016-11-21 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李广全* 执行董事 2 李广全* 经理 3 解英杰 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐冉* 执行董事 2 徐冉* 经理 3 解英杰 监事 | 2016-11-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 解英杰,监事; | 解英杰,监事; | 2016-11-21 |
董事 经理 监事 | 解英杰, 李广全* [新增] | 解英杰, 徐冉* [退出] | 2016-11-21 |
董事 经理 监事 | 李广全 执行董事; [新增] 李广全 经理; [新增] 解英杰 监事 | 徐冉 执行董事; [退出] 徐冉 经理; [退出] 解英杰 监事 | 2016-11-21 |
法定代表人 | 李广全 | 徐冉 | 2016-11-21 |
董事 经理 监事 | 李广全* 执行董事 [新增] 李广全* 经理 [新增] 解英杰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐冉* 执行董事 [退出] 徐冉* 经理 [退出] 解英杰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-21 |
投资人 | 北京不老屯生态食品研发有限公司 企业法人 [新增] | 中联国际文化发展有限公司 法人股东 [退出] | 2016-01-11 |
投资人 | 北京不老屯生态食品研发有限公司,企业法人; | 中联国际文化发展有限公司,法人股东; | 2016-01-11 |
中联文科资产管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李广全 | 执行董事 |
李广全 | 经理 |
解英杰 | 监事 |
中联文科资产管理有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
中联领峰科技有限公司 | 刘丽文 | 北京市海淀区知春路68号院1号楼15层1501-08 | |
中联新杰医用材料科技有限公司 | 王海涛 | 北京市海淀区知春路68号院1号楼C座102室 | 40.0% |
本页是 [中联文科资产管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。