变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 徐浩 董事长;
王大明 董事;
王讯 董事;
陈子威 董事;
陈子威 经理;
崔春平 监事 [新增] | 王溪 董事长; [退出]
王讯 董事;
徐浩 董事;
陈子威 董事;
王大明 董事;
陈子威 经理;
黎辉 监事 [退出] | 2019-07-09 |
董事 经理 监事 | 陈子威*,
崔春平, [新增]
王大明,
王讯,
徐浩 | 陈子威*,
黎辉, [退出]
王大明,
王溪, [退出]
王讯,
徐浩 | 2019-07-09 |
董事 经理 监事 | 徐浩 董事长
王大明 董事
王讯 董事
陈子威* 董事
陈子威* 经理
崔春平 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王溪 董事长 [退出]
王讯 董事
徐浩 董事
陈子威* 董事
王大明 董事
陈子威* 经理
黎辉 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-09 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长;
王讯 董事;
徐浩 董事;
陈子威 董事;
王大明 董事; [新增]
陈子威 经理;
黎辉 监事 | 王溪 董事长;
武亚林 董事; [退出]
王讯 董事;
徐浩 董事;
陈子威 董事;
陈子威 经理;
黎辉 监事 | 2018-12-03 |
董事 经理 监事 | 陈子威*,
黎辉,
王大明, [新增]
王溪,
王讯,
徐浩 | 陈子威*,
黎辉,
王溪,
王讯,
武亚林, [退出]
徐浩 | 2018-12-03 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长
陈子威* 董事
王大明 董事 [新增]
王讯 董事
徐浩 董事
陈子威* 经理
黎辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王溪 董事长
徐浩 董事
武亚林 董事 [退出]
陈子威* 董事
王讯 董事
陈子威* 经理
黎辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-03 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长;
武亚林 董事;
王讯 董事; [新增]
徐浩 董事;
陈子威 董事;
陈子威 经理;
黎辉 监事 | 王溪 董事长;
徐浩 董事;
陈子威 董事;
武亚林 董事;
陈子威 经理;
黎辉 监事 | 2018-02-28 |
董事 经理 监事 | 陈子威*,
黎辉,
王溪,
王讯, [新增]
武亚林,
徐浩 | 陈子威*,
黎辉,
王溪,
武亚林,
徐浩 | 2018-02-28 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长
徐浩 董事
武亚林 董事
陈子威* 董事
王讯 董事 [新增]
陈子威* 经理
黎辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王溪 董事长
武亚林 董事
徐浩 董事
陈子威* 董事
陈子威* 经理
黎辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-02-28 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长;
徐浩 董事;
陈子威 董事; [新增]
武亚林 董事;
陈子威 经理; [新增]
黎辉 监事 | 王溪 董事长;
张珂 董事; [退出]
武亚林 董事;
徐浩 董事;
张珂 经理; [退出]
黎辉 监事 | 2018-01-15 |
董事 经理 监事 | 陈子威*, [新增]
黎辉,
王溪,
武亚林,
徐浩 | 黎辉,
王溪,
武亚林,
徐浩,
张珂* [退出] | 2018-01-15 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长
武亚林 董事
徐浩 董事
陈子威* 董事 [新增]
陈子威* 经理 [新增]
黎辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王溪 董事长
徐浩 董事
武亚林 董事
张珂* 董事 [退出]
张珂* 经理 [退出]
黎辉 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-15 |
法定代表人 | 陈子威 | 张珂 | 2018-01-15 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长;
张珂 董事;
武亚林 董事;
徐浩 董事;
张珂 经理;
黎辉 监事 [新增] | 王溪 董事长;
徐浩 董事;
武亚林 董事;
张珂 董事;
张珂 经理;
王大明 监事 [退出] | 2017-11-20 |
董事 经理 监事 | 黎辉, [新增]
王溪,
武亚林,
徐浩,
张珂* | 王大明, [退出]
王溪,
武亚林,
徐浩,
张珂* | 2017-11-20 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长
徐浩 董事
武亚林 董事
张珂* 董事
张珂* 经理
黎辉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王溪 董事长
张珂* 董事
武亚林 董事
徐浩 董事
张珂* 经理
王大明 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-20 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长;
徐浩 董事;
武亚林 董事;
张珂 董事; [新增]
张珂 经理; [新增]
王大明 监事 | 王溪 董事长;
武亚林 董事;
王颂 董事; [退出]
徐浩 董事;
王颂 经理; [退出]
王大明 监事 | 2017-10-20 |
董事 经理 监事 | 王大明,
王溪,
武亚林,
徐浩,
张珂* [新增] | 王大明,
王颂*, [退出]
王溪,
武亚林,
徐浩 | 2017-10-20 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长
张珂* 董事 [新增]
武亚林 董事
徐浩 董事
张珂* 经理 [新增]
王大明 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王溪 董事长
徐浩 董事
武亚林 董事
王颂* 董事 [退出]
王颂* 经理 [退出]
王大明 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-10-20 |
法定代表人 | 张珂 | 王颂 | 2017-10-20 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长; [新增]
武亚林 董事; [新增]
王颂 董事;
徐浩 董事; [新增]
王颂 经理;
王大明 监事 | 王颂 执行董事;
王颂 经理;
王大明 监事 | 2016-11-02 |
董事 经理 监事 | 王大明,
王颂*,
王溪, [新增]
武亚林, [新增]
徐浩 [新增] | 王大明,
王颂* | 2016-11-02 |
董事 经理 监事 | 王溪 董事长 [新增]
徐浩 董事 [新增]
武亚林 董事 [新增]
王颂* 董事
王颂* 经理
王大明 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王颂* 执行董事
王颂* 经理
王大明 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 王溪,董事长; 徐浩,董事; 武亚林,董事; 王大明,监事; | 王大明,监事; | 2016-11-02 |
投资人 | 中国创投资产管理有限公司,法人股东; 金港盛和置业有限公司,法人股东; | 中国创投融资担保有限公司,企业法人; 北京中鸿融通科技发展有限公司,企业法人; 金港盛和置业有限公司,法人股东; | 2016-09-08 |
股东改变姓名或名称 | 中国创投资产管理有限公司 | 北京森波聚合投资管理有限公司 | 2016-09-08 |
股东改变姓名或名称 | 金港盛和置业有限公司,法人股东,
中国创投资产管理有限公司,法人股东 [名称变更] | 北京中鸿融通科技发展有限公司,企业法人, [退出]
金港盛和置业有限公司,法人股东,
中国创投融资担保有限公司,企业法人 | 2016-09-08 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 中国创投资产管理有限公司 法人股东 [新增]
2 金港盛和置业有限公司 法人股东 | 1 中国创投融资担保有限公司 企业法人 [退出]
2 北京中鸿融通科技发展有限公司 企业法人 [退出]
3 金港盛和置业有限公司 法人股东 | 2016-09-08 |
股东改变姓名或名称 | 中国创投资产管理有限公司 [名称变更]
金港盛和置业有限公司 | 中国创投融资担保有限公司
北京中鸿融通科技发展有限公司 [退出]
金港盛和置业有限公司 | 2016-09-08 |
股东改变姓名或名称 | 中国创投资产管理有限公司 [新增]
金港盛和置业有限公司 [新增] | 北京森波聚合投资管理有限公司 [退出] | 2016-09-08 |
投资人 | 中国创投资产管理有限公司 法人股东 [名称变更]
金港盛和置业有限公司 法人股东 | 中国创投融资担保有限公司 企业法人
北京中鸿融通科技发展有限公司 企业法人 [退出]
金港盛和置业有限公司 法人股东 | 2016-09-08 |
董事 经理 监事 | 王颂 执行董事;
王颂 经理;
王大明 监事 [新增] | 王颂 执行董事;
王颂 经理;
郑益民 监事 [退出] | 2016-04-07 |
董事 经理 监事 | 王大明, [新增]
王颂* | 王颂*,
郑益民 [退出] | 2016-04-07 |
董事 经理 监事 | 王颂* 执行董事
王颂* 经理
王大明 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王颂* 执行董事
王颂* 经理
郑益民 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 王大明,监事; | 郑益民,监事; | 2016-04-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 郑益民,监事; | 郑益民,监事; | 2016-02-01 |
董事 经理 监事 | 王颂 执行董事; [新增]
王颂 经理; [新增]
郑益民 监事 | 王大明 执行董事; [退出]
王大明 经理; [退出]
郑益民 监事 | 2016-02-01 |
董事 经理 监事 | 王颂*, [新增]
郑益民 | 王大明*, [退出]
郑益民 | 2016-02-01 |
董事 经理 监事 | 王颂* 执行董事 [新增]
王颂* 经理 [新增]
郑益民 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王大明* 执行董事 [退出]
王大明* 经理 [退出]
郑益民 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-01 |
法定代表人 | 王颂 | 王大明 | 2016-02-01 |
住所 | 北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢9层901内02室 | 北京市朝阳区麦子店西路3号9层912室 | 2015-11-18 |
董事 经理 监事 | 王大明 执行董事;
王大明 经理;
郑益民 监事 [新增] | 王大明 执行董事;
王大明 经理;
宋扬 监事 [退出] | 2015-06-18 |
董事 经理 监事 | 王大明*,
郑益民 [新增] | 宋扬, [退出]
王大明* | 2015-06-18 |
董事 经理 监事 | 王大明* 执行董事
王大明* 经理
郑益民 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王大明* 执行董事
王大明* 经理
宋扬 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-18 |
投资人 | 中国创投融资担保有限公司 企业法人
北京中鸿融通科技发展有限公司 企业法人
金港盛和置业有限公司 法人股东 [新增] | 中国创投融资担保有限公司 企业法人
北京奇思正维文化发展有限责任公司 企业法人 [退出]
北京中鸿融通科技发展有限公司 企业法人 | 2015-06-18 |
投资人 | 中国创投融资担保有限公司,企业法人; 北京中鸿融通科技发展有限公司,企业法人; 金港盛和置业有限公司,法人股东; | 中国创投融资担保有限公司,企业法人; 北京奇思正维文化发展有限责任公司,企业法人; 北京中鸿融通科技发展有限公司,企业法人; | 2015-06-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 郑益民,监事; | 宋扬,监事; | 2015-06-18 |
经营范围 | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。) | 2015-03-19 |
投资人 | 中国创投融资担保有限公司,1200,企业法人; 北京奇思正维文化发展有限责任公司,900,企业法人; 北京中鸿融通科技发展有限公司,900,企业法人; | 北京森波聚合投资管理有限公司,3000,企业法人; | 2013-09-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 宋扬,监事; | 史海亮,监事; | 2013-09-18 |
董事 经理 监事 | 王大明 执行董事; [新增]
王大明 经理; [新增]
宋扬 监事 [新增] | 刘思澄 执行董事; [退出]
刘思澄 经理; [退出]
史海亮 监事 [退出] | 2013-09-18 |
董事 经理 监事 | 王大明* 执行董事 [新增]
王大明* 经理 [新增]
宋扬 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘思澄* 执行董事 [退出]
刘思澄* 经理 [退出]
史海亮 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-09-18 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2013-09-18 |
投资人 | 中国创投融资担保有限公司 1200 企业法人 [新增]
北京奇思正维文化发展有限责任公司 900 企业法人 [新增]
北京中鸿融通科技发展有限公司 900 企业法人 [新增] | 北京森波聚合投资管理有限公司 3000 企业法人 [退出] | 2013-09-18 |
法定代表人 | 王大明 | 刘思澄 | 2013-09-18 |