北京龙源泰投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市通州区西集镇企业发展服务中心421号,我公司主要提供投资管理;资产管理;企业管理咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
联系方式
- 公司地址:
- 北京市通州区西集镇企业发展服务中心421号
- 经理:
- 臧海峰
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-64969936 |
电子邮箱 | shzxxing@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京龙源泰投资管理有限公司 |
简称: | 龙源泰投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;资产管理;企业管理咨询。((1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
营业执照号码: | 110112019690719 |
发证机关: | 北京市通州区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-08-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年08月13日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 投资咨询公司 » 通州区投资咨询公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 通州区 » 通州区西集镇 |
顺企编码: | 29902319 |
北京龙源泰投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京优盛茂源科贸有限公司 | 100% | 人民币4万元 |
北京龙源泰投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 卜娜*, 李占勇 [新增] | 卜娜*, 王剑峰 [退出] | 2021-11-25 |
注册资本 | 4万( - 99.98% ) | 20000万 | 2021-04-21 |
董事 经理 监事 | 卜娜*, [新增] 王剑峰 | 郭连俊*, [退出] 王剑峰 | 2019-06-24 |
董事 经理 监事 | 卜娜 执行董事; [新增] 卜娜 经理; [新增] 王剑峰 监事 | 郭连俊 执行董事; [退出] 郭连俊 经理; [退出] 王剑峰 监事 | 2019-06-24 |
董事 经理 监事 | 卜娜* 执行董事 [新增] 卜娜* 经理 [新增] 王剑峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 郭连俊* 执行董事 [退出] 郭连俊* 经理 [退出] 王剑峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-06-24 |
法定代表人 | 卜娜 | 郭连俊 | 2019-06-24 |
董事 经理 监事 | 郭连俊*, [新增] 王剑峰 | 卜娜*, [退出] 王剑峰 | 2019-03-18 |
董事 经理 监事 | 郭连俊 执行董事; [新增] 郭连俊 经理; [新增] 王剑峰 监事 | 卜娜 执行董事; [退出] 卜娜 经理; [退出] 王剑峰 监事 | 2019-03-18 |
董事 经理 监事 | 郭连俊* 执行董事 [新增] 郭连俊* 经理 [新增] 王剑峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 卜娜* 执行董事 [退出] 卜娜* 经理 [退出] 王剑峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-18 |
法定代表人 | 郭连俊 | 卜娜 | 2019-03-18 |
董事 经理 监事 | 卜娜 执行董事; [新增] 卜娜 经理; [新增] 王剑峰 监事 [新增] | 臧海峰 执行董事; [退出] 臧海峰 经理; [退出] 程建 监事 [退出] | 2018-10-26 |
注册资本 | 20000万元( + 19900% ) | 100万元 | 2018-10-26 |
法定代表人 | 卜娜 | 臧海峰 | 2018-10-26 |
企业名称 | 北京龙源泰昌商贸有限公司 | 北京龙源泰投资管理有限公司 | 2018-10-26 |
注册资本 | 20000万( + 19900% ) | 100万 | 2018-10-26 |
董事 经理 监事 | 卜娜*, [新增] 王剑峰 [新增] | 程建, [退出] 臧海峰* [退出] | 2018-10-26 |
注册资本 | 20000( + 19900% ) | 100 | 2018-10-26 |
董事 经理 监事 | 卜娜* 执行董事 [新增] 卜娜* 经理 [新增] 王剑峰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 臧海峰* 执行董事 [退出] 臧海峰* 经理 [退出] 程建 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-26 |
投资人 | 北京优盛茂源科贸有限公司 企业法人 [新增] | 北京寰泰利华信息咨询有限公司 企业法人 [退出] | 2018-10-26 |
经营范围 | 销售日用品、文化用品、体育用品(不含弩)、建筑材料、钢材;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资管理;资产管理;企业管理咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-10-26 |
本页是 [北京龙源泰投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。