变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 董铭明*,
王彪 | 董铭明,
王彪,
吴波* [退出] | 2022-04-27 |
法定代表人 | 董铭明 | 吴波 | 2022-04-27 |
董事 经理 监事 | 董铭明, [新增]
王彪,
吴波* | 王彪,
吴波* | 2022-04-01 |
经营范围 | 零售五金交电、电子产品、日用品、体育用品、文具用品;维修计算机;企业管理咨询;技术推广服务。 | 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、家用电器、日用品、工艺品;技术推广服务。 | 2013-10-28 |
住所 | 北京市朝阳区朝外大街10号北京市百脑汇电脑市场内二层2026号 | 北京市朝阳区安立路68号A-312 | 2013-10-28 |
经营范围 | 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、家用电器、日用品、工艺品;技术推广服务。 | 销售工艺美术品、日用品、文具用品。 | 2012-07-11 |
投资人 | 王彪,25,自然人股东; 吴波,25,自然人股东; | 张佰春,25,自然人股东; 代菲菲,25,自然人股东; | 2012-07-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 王彪,监事; | 张佰春,监事; | 2012-07-11 |
董事 经理 监事 | 吴波 执行董事; [新增]
吴波 经理; [新增]
王彪 监事 [新增] | 代菲菲 执行董事; [退出]
代菲菲 经理; [退出]
张佰春 监事 [退出] | 2012-07-11 |
董事 经理 监事 | 吴波* 执行董事 [新增]
吴波* 经理 [新增]
王彪 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 代菲菲* 执行董事 [退出]
代菲菲* 经理 [退出]
张佰春 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-07-11 |
投资人 | 王彪 25 自然人股东 [新增]
吴波 25 自然人股东 [新增] | 张佰春 25 自然人股东 [退出]
代菲菲 25 自然人股东 [退出] | 2012-07-11 |
法定代表人 | 吴波 | 代菲菲 | 2012-07-11 |
董事 经理 监事 | 代菲菲 执行董事; [新增]
代菲菲 经理; [新增]
张佰春 监事 [新增] | 吴迪 执行董事; [退出]
吴迪 经理; [退出]
杨硕 监事 [退出] | 2011-08-17 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 张佰春 25 自然人股东 [新增]
代菲菲 25 自然人股东 [新增] | 杨硕 25 自然人股东 [退出]
吴迪 25 自然人股东 [退出] | 2011-08-17 |
董事 经理 监事 | 代菲菲* 执行董事 [新增]
代菲菲* 经理 [新增]
张佰春 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴迪* 执行董事 [退出]
吴迪* 经理 [退出]
杨硕 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-08-17 |
法定代表人 | 代菲菲 | 吴迪 | 2011-08-17 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 张佰春,25,自然人股东; 代菲菲,25,自然人股东; | 杨硕,25,自然人股东; 吴迪,25,自然人股东; | 2011-08-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 张佰春,监事; | 杨硕,监事; | 2011-08-17 |