变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
刘同辉* 执行董事 [新增]
刘同辉* 经理 [新增]
张颖峰 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
王宝松* 执行董事 [退出]
王宝松* 经理 [退出]
张颖峰 监事 | 2016-12-08 |
董事 经理 监事 | 刘同辉* 执行董事 [新增]
刘同辉* 经理 [新增]
张颖峰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王宝松* 执行董事 [退出]
王宝松* 经理 [退出]
张颖峰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-08 |
投资人 | 刘同辉 自然人股东 [新增]
刘甜甜 自然人股东 [新增] | 王宝松 自然人股东 [退出]
张颖峰 自然人股东 [退出] | 2016-12-08 |
法定代表人 | 刘同辉 | 王宝松 | 2016-12-08 |
经营范围 | 室内装饰工程设计。销售通讯设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、文具用品、日用品、计算机软件及辅助设备、汽车配件、汽车(不含九座以下乘用车)、医疗器械(限I类);技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);家庭服务;商标代理;版权贸易;经济贸易咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 室内装饰工程设计。销售通讯设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、文具用品、日用品、计算机软件及辅助设备、汽车配件、汽车(不含九座以下乘用车)、医疗器械(限I类);技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);家庭服务;商标代理;版权贸易;经济贸易咨询;劳务派遣。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-12-08 |
投资人 | 刘同辉,自然人股东; 刘甜甜,自然人股东; | 王宝松,自然人股东; 张颖峰,自然人股东; | 2016-12-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 张颖峰,监事; | 张颖峰,监事; | 2016-12-08 |
注册资本 | 3000 万元 | 380 万元 | 2015-05-20 |
投资人 | 王宝松,自然人股东; 张颖峰,自然人股东; | 韩巍,自然人股东; 北京天讯恒信科贸有限公司,法人股东; | 2015-05-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 张颖峰,监事; | 韩巍,监事; | 2015-05-20 |
董事 经理 监事 | 王宝松* 执行董事 [新增]
王宝松* 经理 [新增]
张颖峰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 线苏苏* 执行董事 [退出]
线苏苏* 经理 [退出]
韩巍 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-20 |
投资人 | 王宝松 自然人股东 [新增]
张颖峰 自然人股东 [新增] | 韩巍 自然人股东 [退出]
北京天讯恒信科贸有限公司 法人股东 [退出] | 2015-05-20 |
注册资本 | 3000万元( + 689.47368% ) | 380万元 | 2015-05-20 |
法定代表人 | 王宝松 | 线苏苏 | 2015-05-20 |
法定代表人 | 线苏苏 | 马艳军 | 2013-05-14 |
董事 经理 监事 | 线苏苏* 执行董事 [新增]
线苏苏* 经理 [新增]
韩巍 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 马艳军* 执行董事 [退出]
马艳军* 经理 [退出]
李树利 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-05-14 |
投资人 | 韩巍 193.8 自然人股东 [新增]
北京天讯恒信科贸有限公司 186.2 法人股东 [新增] | 北京恒兆金鼎投资管理有限公司 280 企业法人 [退出]
李树利 50 自然人股东 [退出]
李永辉 50 自然人股东 [退出] | 2013-05-14 |
经营范围 | 室内装饰工程设计。销售通讯设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、文具用品、日用品、计算机软件及辅助设备、汽车配件、汽车(不含九座以下乘用车)、医疗器械(限I类);技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);家庭服务;商标代理;版权贸易;经济贸易咨询;劳务派遣。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可。 | 销售建材、工艺品、日用品、电子产品、文具用品、机械设备;技术推广服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;建筑机械设备租赁;台球。 | 2013-05-14 |
投资人 | | | 2013-05-14 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2013-05-14 |
注册资本 | | | 2012-10-11 |
实收资本(金) | | | 2012-10-11 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | | | 2012-10-11 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 北京恒兆金鼎投资管理有限公司 280 企业法人 [新增]
李树利 50 自然人股东
李永辉 50 自然人股东 | 李永辉 50 自然人股东
李树利 50 自然人股东 | 2012-10-11 |
实收资本 | 380 万元( + 280% ) | 100 万元 | 2012-10-11 |
注册资本 | 380万元( + 280% ) | 100万元 | 2012-10-11 |
董事 经理 监事 | 马艳军* 执行董事 [新增]
马艳军* 经理 [新增]
李树利 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘同辉* 执行董事 [退出]
刘同辉* 经理 [退出]
张颖峰 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-06-09 |
法定代表人 | 马艳军 | 刘同辉 | 2011-06-09 |
董事 经理 监事 | 马艳军* 执行董事 [新增]
马艳军* 经理 [新增]
李树利 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李永辉* 执行董事 [退出]
李永辉* 经理 [退出]
李树利 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-06-09 |
法定代表人 | 马艳军 | 李永辉 | 2011-06-09 |
法定代表人 | | | 2011-06-09 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2011-06-09 |