北京上东湘府餐饮管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区将台乡驼房营村大陈各庄25号,我公司主要提供接受委托对餐饮企业进行管理。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
北京上东湘府餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴基艳 | 90% | 人民币9.0万元 |
何桐蒽 | 10% | 人民币1.0万元 |
北京上东湘府餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 刘小军*, [新增] 吴基艳 | 何桐蒽*, [退出] 吴基艳 | 2022-03-08 |
法定代表人 | 刘小军 | 何桐蒽 | 2022-03-08 |
董事 经理 监事 | 何桐蒽*, [新增] 吴基艳 | 魏斌*, [退出] 吴基艳 | 2020-06-01 |
董事 经理 监事 | 何桐蒽 执行董事; [新增] 何桐蒽 经理; [新增] 吴基艳 监事 | 魏斌 执行董事; [退出] 魏斌 经理; [退出] 吴基艳 监事 | 2020-06-01 |
董事 经理 监事 | 何桐蒽* 执行董事 [新增] 何桐蒽* 经理 [新增] 吴基艳 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 魏斌* 执行董事 [退出] 魏斌* 经理 [退出] 吴基艳 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-06-01 |
投资人 | 吴基艳 自然人股东 何桐蒽 自然人股东 [新增] | 吴基艳 自然人股东 魏斌 自然人股东 [退出] | 2020-06-01 |
法定代表人 | 何桐蒽 | 魏斌 | 2020-06-01 |
董事 经理 监事 | 魏斌*, 吴基艳 [新增] | 安凤丽, [退出] 曹黎, [退出] 李泽华, [退出] 林正禄, [退出] 魏斌* | 2020-01-03 |
董事 经理 监事 | 魏斌 执行董事; 魏斌 经理; 吴基艳 监事 [新增] | 李泽华 董事长; [退出] 林正禄 董事; [退出] 曹黎 董事; [退出] 魏斌 经理; 安凤丽 监事 [退出] | 2020-01-03 |
董事 经理 监事 | 魏斌* 执行董事 魏斌* 经理 吴基艳 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李泽华 董事长 [退出] 林正禄 董事 [退出] 曹黎 董事 [退出] 魏斌* 经理 安凤丽 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-01-03 |
投资人 | 吴基艳 自然人股东 [新增] 魏斌 自然人股东 [新增] | 安凤丽 自然人股东 [退出] 林正禄 自然人股东 [退出] 李泽华 自然人股东 [退出] | 2020-01-03 |
董事 经理 监事 | 安凤丽, 曹黎, 李泽华, 林正禄, 魏斌* [新增] | 安凤丽, 曹黎, 李泽华*, 林正禄 | 2019-04-28 |
董事 经理 监事 | 李泽华 董事长; 林正禄 董事; 曹黎 董事; 魏斌 经理; [新增] 安凤丽 监事 | 李泽华 董事长; 林正禄 董事; 曹黎 董事; 李泽华 经理; 安凤丽 监事 | 2019-04-28 |
董事 经理 监事 | 李泽华 董事长 林正禄 董事 曹黎 董事 魏斌* 经理 [新增] 安凤丽 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 李泽华* 董事长 林正禄 董事 曹黎 董事 李泽华* 经理 安凤丽 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-28 |
经营范围 | 餐饮服务;销售食品。接受委托对餐饮企业进行管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 接受委托对餐饮企业进行管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-04-28 |
法定代表人 | 魏斌 | 李泽华 | 2019-04-28 |
投资人 | 安凤丽 自然人股东 林正禄 自然人股东 李泽华 自然人股东 | 安凤丽 自然人股东 林正禄 自然人股东 曹黎 自然人股东 [退出] 李泽华 自然人股东 | 2014-08-08 |
投资人 | 安凤丽,自然人股东; 林正禄,自然人股东; 李泽华,自然人股东; | 安凤丽,自然人股东; 林正禄,自然人股东; 曹黎,自然人股东; 李泽华,自然人股东; | 2014-08-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 曹黎,董事; 林正禄,董事; 安凤丽,监事; | 安凤丽,监事; | 2013-05-27 |
董事 经理 监事 | 李泽华 董事长; [新增] 林正禄 董事; [新增] 曹黎 董事; 李泽华 经理; [新增] 安凤丽 监事 | 曹黎 执行董事; 曹黎 经理; 安凤丽 监事 | 2013-05-27 |
董事 经理 监事 | 李泽华* 董事长 [新增] 曹黎 董事 林正禄 董事 [新增] 李泽华* 经理 [新增] 安凤丽 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 曹黎* 执行董事 曹黎* 经理 安凤丽 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-05-27 |
法定代表人 | 李泽华 | 曹黎 | 2013-05-27 |
北京上东湘府餐饮管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李泽华 | 董事长 |
曹黎 | 董事 |
林正禄 | 董事 |
李泽华 | 经理 |
安凤丽 | 监事 |
本页是 [北京上东湘府餐饮管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。