变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 刘英伟* 执行董事
王亮 经理
刘航 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘英伟* 执行董事
王亮 经理
吴宗会 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-29 |
董事 经理 监事 | 刘英伟* 执行董事
王亮 经理 [新增]
吴宗会 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘英伟* 执行董事
刘英伟* 经理
鲍立君 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-07 |
董事 经理 监事 | 刘英伟* 执行董事 [新增]
刘英伟* 经理 [新增]
鲍立君 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈京* 执行董事 [退出]
陈京* 经理 [退出]
鲍立君 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-03-19 |
法定代表人 | 刘英伟 | 陈京 | 2015-03-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 鲍立君,监事; | 鲍立君,监事; | 2015-03-19 |
股东改变姓名或名称 | 北京市大兴区物资集团有限公司 | 北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会 | 2013-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 鲍立君,监事; | 刘英伟,董事; 梅金生,董事; 鲍立君,监事; | 2013-08-16 |
股东改变姓名或名称 | 北京市大兴区物资集团有限公司 [新增] | 北京市大兴区物资总公司 [退出] | 2013-08-16 |
董事 经理 监事 | 陈京* 执行董事
陈京* 经理
鲍立君 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈京* 董事长
刘英伟 董事 [退出]
梅金生 董事 [退出]
陈京* 经理
鲍立君 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-08-16 |
股东改变姓名或名称 | 北京市大兴区物资集团有限公司 [新增] | 北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会 [退出] | 2013-08-16 |
经营范围 | 普通货运。专业承包;施工总承包;劳务分包;租赁汽车、建筑机械设备。领取本执照后,应到市交通委运输管理局备案。 | 普通货运。专业承包;施工总承包;劳务分包。 | 2013-03-05 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2013-01-16 |
董事 经理 监事 | 陈京* 董事长
刘英伟 董事
梅金生 董事
陈京* 经理
鲍立君 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈京* 董事长
刘英伟 董事
梅金生 董事
熊德铭 董事 [退出]
吴立军 董事 [退出]
陈京* 经理
白静 监事 [退出]
顿莫惊 监事 [退出]
贾唤宁 监事 [退出]
鲍立君 监事
张立娜 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-01-16 |
投资人 | 北京市大兴区物资总公司 2000 法人股东 [新增] | 北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会 2000 法人股东 [退出] | 2013-01-16 |
投资人 | 北京市大兴区物资总公司,2000,法人股东; | 北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会,2000,法人股东; | 2013-01-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘英伟,董事; 梅金生,董事; 鲍立君,监事; | 刘英伟,董事; 梅金生,董事; 熊德铭,董事; 吴立军,董事; 白静,监事; 顿莫惊,监事; 贾唤宁,监事; 鲍立君,监事; 张立娜,监事; | 2013-01-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘英伟,董事; 梅金生,董事; 熊德铭,董事; 吴立军,董事; 白静,监事; 顿莫惊,监事; 贾唤宁,监事; 鲍立君,监事; 张立娜,监事; | 刘英伟,董事; 吴立军,董事; 熊德铭,董事; 邓文伟,董事; 贾唤宁,监事; 张立娜,监事; 鲍立君,监事; 顿莫惊,监事; 白静,监事; | 2012-11-07 |
董事 经理 监事 | 陈京* 董事长 [新增]
刘英伟 董事
梅金生 董事 [新增]
熊德铭 董事
吴立军 董事
陈京* 经理 [新增]
白静 监事
顿莫惊 监事
贾唤宁 监事
鲍立君 监事
张立娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙连科* 董事长 [退出]
刘英伟 董事
吴立军 董事
熊德铭 董事
邓文伟 董事 [退出]
孙连科* 经理 [退出]
贾唤宁 监事
张立娜 监事
鲍立君 监事
顿莫惊 监事
白静 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-07 |
法定代表人 | 陈京 | 孙连科 | 2012-11-07 |