变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;家具销售;日用品销售;建筑用金属配件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件批发;货物进出口;进出口代理;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 项目投资;企业管理咨询;销售家具、日用品、五金交电、计算机软硬件及辅助设备、汽车配件;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-09-01 |
董事 经理 监事 | 孙占虎*,朱艳 | 孙同安*,王娜娜 | 2022-08-18 |
法定代表人 | 孙占虎 | 孙同安 | 2022-08-18 |
董事 经理 监事 | 孙占虎*, [新增]
朱艳 [新增] | 孙同安*, [退出]
王娜娜 [退出] | 2022-08-18 |
住所 | 北京市朝阳区霞光里8号2号楼一层81867 | 北京市朝阳区东三环北路2号2017室 | 2022-07-27 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙同安* 执行董事 2 孙同安* 经理 3 王娜娜 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 余士霞* 执行董事 2 余士霞* 经理 3 王娜娜 监事 | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 孙同安*,王娜娜 | 王娜娜,余士霞* | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 孙同安 执行董事; [新增]
孙同安 经理; [新增]
王娜娜 监事 | 余士霞 执行董事; [退出]
余士霞 经理; [退出]
王娜娜 监事 | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 孙同安*, [新增]
王娜娜 | 王娜娜,
余士霞* [退出] | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | 孙同安* 执行董事 [新增]
孙同安* 经理 [新增]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 余士霞* 执行董事 [退出]
余士霞* 经理 [退出]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-10 |
投资人 | 安徽锝铖宝科技有限公司 企业法人 [新增] | 安徽丰沃德教育咨询有限公司 企业法人 [退出] | 2019-07-10 |
法定代表人 | 孙同安 | 余士霞 | 2019-07-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 余士霞* 执行董事 2 余士霞* 经理 3 王娜娜 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 胡筱溪* 执行董事 2 胡筱溪* 经理 3 王娜娜 监事 | 2019-01-16 |
董事 经理 监事 | 王娜娜,余士霞* | 胡筱溪*,王娜娜 | 2019-01-16 |
董事 经理 监事 | 余士霞 执行董事; [新增]
余士霞 经理; [新增]
王娜娜 监事 | 胡筱溪 执行董事; [退出]
胡筱溪 经理; [退出]
王娜娜 监事 | 2019-01-16 |
董事 经理 监事 | 王娜娜,
余士霞* [新增] | 胡筱溪*, [退出]
王娜娜 | 2019-01-16 |
董事 经理 监事 | 余士霞* 执行董事 [新增]
余士霞* 经理 [新增]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡筱溪* 执行董事 [退出]
胡筱溪* 经理 [退出]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-16 |
法定代表人 | 余士霞 | 胡筱溪 | 2019-01-16 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 胡筱溪* 执行董事 2 胡筱溪* 经理 3 王娜娜 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙占虎* 执行董事 2 孙占虎* 经理 3 王娜娜 监事 | 2018-07-27 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪*,王娜娜 | 孙占虎*,王娜娜 | 2018-07-27 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪*, [新增]
王娜娜 | 孙占虎*, [退出]
王娜娜 | 2018-07-27 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪 执行董事; [新增]
胡筱溪 经理; [新增]
王娜娜 监事 | 孙占虎 执行董事; [退出]
孙占虎 经理; [退出]
王娜娜 监事 | 2018-07-27 |
投资人 | 安徽丰沃德教育咨询有限公司 企业法人 [新增] | 北京联京投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2018-07-27 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪* 执行董事 [新增]
胡筱溪* 经理 [新增]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙占虎* 执行董事 [退出]
孙占虎* 经理 [退出]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-27 |
法定代表人 | 胡筱溪 | 孙占虎 | 2018-07-27 |
董事 经理 监事 | 孙占虎*,王娜娜 | 胡筱溪*,王娜娜 | 2016-03-17 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙占虎* 执行董事 2 孙占虎* 经理 3 王娜娜 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 胡筱溪* 执行董事 2 胡筱溪* 经理 3 王娜娜 监事 | 2016-03-17 |
董事 经理 监事 | 孙占虎*, [新增]
王娜娜 | 胡筱溪*, [退出]
王娜娜 | 2016-03-17 |
董事 经理 监事 | 孙占虎 执行董事; [新增]
孙占虎 经理; [新增]
王娜娜 监事 | 胡筱溪 执行董事; [退出]
胡筱溪 经理; [退出]
王娜娜 监事 | 2016-03-17 |
董事 经理 监事 | 孙占虎* 执行董事 [新增]
孙占虎* 经理 [新增]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡筱溪* 执行董事 [退出]
胡筱溪* 经理 [退出]
王娜娜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-03-17 |
法定代表人 | 孙占虎 | 胡筱溪 | 2016-03-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 王娜娜,监事; | 王娜娜,监事; | 2016-03-17 |
投资人 | 北京联京投资管理有限公司,企业法人; | 胡国开,自然人股东; 朱开运,自然人股东; | 2015-05-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 王娜娜,监事; | 朱开运,监事; | 2015-05-26 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪*,王娜娜 | 朱开保*,朱开运 | 2015-05-26 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 胡筱溪* 执行董事 2 胡筱溪* 经理 3 王娜娜 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 朱开保* 执行董事 2 朱开保* 经理 3 朱开运 监事 | 2015-05-26 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪 执行董事; [新增]
胡筱溪 经理; [新增]
王娜娜 监事 [新增] | 朱开保 执行董事; [退出]
朱开保 经理; [退出]
朱开运 监事 [退出] | 2015-05-26 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪*, [新增]
王娜娜 [新增] | 朱开保*, [退出]
朱开运 [退出] | 2015-05-26 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
孙占虎* 执行董事 [新增]
孙占虎* 经理 [新增]
王娜娜 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
胡筱溪* 执行董事 [退出]
胡筱溪* 经理 [退出]
王娜娜 监事 | 2015-05-26 |
董事 经理 监事 | 胡筱溪* 执行董事 [新增]
胡筱溪* 经理 [新增]
王娜娜 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 朱开保* 执行董事 [退出]
朱开保* 经理 [退出]
朱开运 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-05-26 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-05-26 |
投资人 | 北京联京投资管理有限公司 企业法人 [新增] | 胡国开 自然人股东 [退出]
朱开运 自然人股东 [退出] | 2015-05-26 |
经营范围 | 项目投资;企业管理咨询;销售家具、日用品、五金交电、计算机软硬件及辅助设备、汽车配件;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 项目投资;投资管理;房地产开发;技术推广;经济信息咨询;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)。 | 2015-05-26 |
法定代表人 | 胡筱溪 | 朱开保 | 2015-05-26 |
董事 经理 监事 | 朱开保*,朱开运 | 胡国开*,朱开运 | 2014-07-04 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 朱开保* 执行董事 2 朱开保* 经理 3 朱开运 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 胡国开* 执行董事 2 胡国开* 经理 3 朱开运 监事 | 2014-07-04 |
董事 经理 监事 | 朱开保 执行董事; [新增]
朱开保 经理; [新增]
朱开运 监事 | 胡国开 执行董事; [退出]
胡国开 经理; [退出]
朱开运 监事 | 2014-07-04 |
董事 经理 监事 | 朱开保*, [新增]
朱开运 | 胡国开*, [退出]
朱开运 | 2014-07-04 |
董事 经理 监事 | 朱开保* 执行董事 [新增]
朱开保* 经理 [新增]
朱开运 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡国开* 执行董事 [退出]
胡国开* 经理 [退出]
朱开运 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-07-04 |
法定代表人 | 朱开保 | 胡国开 | 2014-07-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 朱开运,监事; | 朱开运,监事; | 2014-07-04 |
住所 | 北京市朝阳区东三环北路2号2017室 | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢8层2座909 | 2014-02-14 |
住所 | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢8层2座909 | 北京市朝阳区北三环中路2号6号楼302 | 2012-05-18 |