北京中弘弘庆房地产开发有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街83号-87,我公司主要提供房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房。(领取本执照后,应到住建委取得行政许可。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街83号-87
- 固定电话:
- (010)59279999 未核实,仅供参考
- 经理:
- 何礼萍
- 电子邮件:
- yuanhao@zhonghong.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
北京中弘弘庆房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京中弘弘毅投资有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
北京中弘弘庆房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 陈威, 范国辉, [新增] 何礼萍, 黄煜琳 | 陈威, 何礼萍, 黄煜琳, 张祥顺 [退出] | 2018-03-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 何礼萍 董事长 范国辉 董事 [新增] 黄煜琳 董事 何礼萍 经理 陈威 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 何礼萍 董事长 张祥顺 董事 [退出] 黄煜琳 董事 何礼萍 经理 陈威 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2018-03-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈威, 何礼萍, 黄煜琳, [新增] 张祥顺 | 陈威, 何礼萍, 王涛, [退出] 张祥顺 | 2017-08-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 何礼萍 董事长 张祥顺 董事 黄煜琳 董事 [新增] 何礼萍 经理 陈威 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 何礼萍 董事长 王涛 董事 [退出] 张祥顺 董事 何礼萍 经理 陈威 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2017-08-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈威, [新增] 何礼萍, 王涛, 张祥顺 [新增] | 何礼萍, 李珊珊, [退出] 王涛, 徐文亮 [退出] | 2017-04-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 何礼萍 董事长 王涛 董事 张祥顺 董事 [新增] 何礼萍 经理 陈威 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 何礼萍 董事长 王涛 董事 徐文亮 董事 [退出] 何礼萍 经理 李珊珊 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2017-04-24 |
法定代表人 | 何礼萍 | 何礼萍 | 2015-10-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 何礼萍, 李珊珊, 王涛, [新增] 徐文亮 [新增] | 何礼萍, 李珊珊 | 2015-06-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 何礼萍 董事长 王涛 董事 [新增] 徐文亮 董事 [新增] 何礼萍 经理 李珊珊 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 何礼萍 执行董事 何礼萍 经理 李珊珊 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2015-06-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 王涛,董事; 徐文亮,董事; 李珊珊,监事; | 李珊珊,监事; | 2015-06-29 |
北京中弘弘庆房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
何礼萍 | 董事长 |
王涛 | 董事 |
徐文亮 | 董事 |
何礼萍 | 经理 |
李珊珊 | 监事 |
本页是 [北京中弘弘庆房地产开发有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关房地产业